变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
- | 姓名:孙小玮,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:;
姓名:辛玲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;
姓名:祝英林,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; | 姓名:荆希荣,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:;
姓名:辛玲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;
姓名:祝英林,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; | 2021-03-31 |
- | 孙小玮 | 荆希荣 | 2021-03-31 |
营业期限至 | - | 2017-08-20 00:00:00 | 2018-09-19 |
营业期限 | - | 15 | 2018-09-19 |
章程 | - | - | 2018-09-19 |
董事备案 | 姓名:荆希荣,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:***********,联系电话:; [新增]
姓名:辛玲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:;
姓名:祝英林,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:; | 姓名:刁志平,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:***********,联系电话:; [退出]
姓名:辛玲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:;
姓名:祝英林,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:; | 2016-03-09 |
法定代表人变更 | 荆希荣 | 刁志平 | 2016-03-09 |
经理备案 | 姓名:荆希荣,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:***********,联系电话:; [新增]
姓名:辛玲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:;
姓名:祝英林,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:; | 姓名:刁志平,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:***********,联系电话:; [退出]
姓名:辛玲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:;
姓名:祝英林,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:; | 2016-03-09 |
联络员信息 | 姓名:姜永兴,
固定电话: ,
移动电话:***********,
电子邮箱:***********,
身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,
身份证件号码:*********** | - | 2015-12-17 |
经理备案 | 姓名:刁志平,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:***********,联系电话:; [新增]
姓名:辛玲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:;
姓名:祝英林,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:; | 姓名:李海义,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:***********,联系电话:; [退出]
姓名:辛玲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:;
姓名:祝英林,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:; | 2015-12-17 |
董事备案 | 姓名:刁志平,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:***********,联系电话:; [新增]
姓名:辛玲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:;
姓名:祝英林,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:; | 姓名:李海义,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:***********,联系电话:; [退出]
姓名:辛玲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:;
姓名:祝英林,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:; | 2015-12-17 |
法定代表人变更 | 刁志平 | 李海义 | 2015-12-17 |
法定代表人 | 姓名:李海义 联系电话:**** 职务:执行董事 任免机构:股东会 身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 身份证件号码:**** | 姓名:张吉亮 联系电话:**** 职务:执行董事 任免机构:股东 身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 身份证件号码:**** | 2014-02-17 |
董事 | 姓名:李海义,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,身份证号:****; [新增]
姓名:辛玲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,身份证号:****;
姓名:祝英林,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,身份证号:****; | 姓名:张吉亮,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,身份证号:****; [退出]
姓名:刁志平,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,身份证号:****; [退出]
姓名:辛玲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,身份证号:****;
姓名:祝英林,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,身份证号:****; | 2014-02-17 |
注册资本 | 500( + 66.66667% ) | 300 | 2013-05-13 |
实收资本 | 500( + 66.66667% ) | 300 | 2013-05-13 |
股东发起人 | 股东(发起人)名称:祥隆地产集团有限公司,证件类型:营业执照,证件号码:****,认缴出资额:440( + 83.33333% ),持股比例:88,认缴出资方式:货币,备注:自然人,实缴出资时间:2013-05-08,认缴出资时间:2013-05-08,实缴出资额:440,实缴出资方式:货币;
股东(发起人)名称:张吉亮,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****,认缴出资额:60,持股比例:12,认缴出资方式:货币,备注:自然人,实缴出资时间:2002-08-07,认缴出资时间:2002-08-21,实缴出资额:60,实缴出资方式:货币; | 股东(发起人)名称:祥隆地产集团有限公司,证件类型:营业执照,证件号码:****,认缴出资额:240,持股比例:80,认缴出资方式:货币,备注:,实缴出资时间:2002-08-07,认缴出资时间:2002-08-21,实缴出资额:240,实缴出资方式:货币;
股东(发起人)名称:张吉亮,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****,认缴出资额:60,持股比例:20,认缴出资方式:货币,备注:,实缴出资时间:2002-08-07,认缴出资时间:2002-08-21,实缴出资额:60,实缴出资方式:货币; | 2013-05-13 |
股东发起人 | 股东(发起人)名称:祥隆地产集团有限公司,证件类型:营业执照,证件号码:****,认缴出资额:240,持股比例:80,认缴出资方式:货币,备注:,实缴出资时间:2002-08-07,认缴出资时间:2002-08-21,实缴出资额:240,实缴出资方式:货币; [名称变更]
股东(发起人)名称:张吉亮,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****,认缴出资额:60,持股比例:20,认缴出资方式:货币,备注:,实缴出资时间:2002-08-07,认缴出资时间:2002-08-21,实缴出资额:60,实缴出资方式:货币; | 股东(发起人)名称:烟台天合置业有限公司,证件类型:营业执照,证件号码:****,认缴出资额:240,持股比例:80,认缴出资方式:货币,备注:,实缴出资时间:2002-08-07,认缴出资时间:2002-08-21,实缴出资额:240,实缴出资方式:货币;
股东(发起人)名称:张吉亮,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****,认缴出资额:60,持股比例:20,认缴出资方式:货币,备注:,实缴出资时间:2002-08-07,认缴出资时间:2002-08-21,实缴出资额:60,实缴出资方式:货币; | 2012-02-24 |
股东发起人 | 股东(发起人)名称:烟台天合置业有限公司,证件类型:营业执照,证件号码:****,认缴出资额:240,持股比例:80,认缴出资方式:货币,备注:,实缴出资时间:2002-08-07,认缴出资时间:2002-08-21,实缴出资额:240,实缴出资方式:货币; [新增]
股东(发起人)名称:张吉亮,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****,认缴出资额:60,持股比例:20,认缴出资方式:货币,备注:,实缴出资时间:2002-08-07,认缴出资时间:2002-08-21,实缴出资额:60,实缴出资方式:货币; | 股东(发起人)名称:山东祥隆企业集团有限公司,证件类型:营业执照,证件号码:****,认缴出资额:240,持股比例:80,认缴出资方式:货币,备注:,实缴出资时间:2002-08-07,认缴出资时间:2002-08-21,实缴出资额:240,实缴出资方式:货币; [退出]
股东(发起人)名称:张吉亮,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****,认缴出资额:60,持股比例:20,认缴出资方式:货币,备注:,实缴出资时间:2002-08-07,认缴出资时间:2002-08-21,实缴出资额:60,实缴出资方式:货币; | 2011-11-28 |
法定代表人 | 姓名:张吉亮 是否公务员:否 职务:执行董事 证件类型:中华人民共和国居民身份证 证件号码:**** 联系电话:**** 任免机构:股东会 | 姓名:辛军 是否公务员: 职务: 证件类型: 证件号码:**** 联系电话: 任免机构: | 2008-04-30 |
董事 | 姓名:张吉亮,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,身份证号:****; [新增]
姓名:刁志平,证件类型:,职务:经理,身份证号:;
姓名:辛玲,证件类型:,职务:监事,身份证号:;
姓名:祝英林,证件类型:,职务:监事,身份证号:; | 姓名:辛军,证件类型:,职务:,身份证号:; [退出]
姓名:刁志平,证件类型:,职务:,身份证号:;
姓名:辛玲,证件类型:,职务:,身份证号:;
姓名:祝英林,证件类型:,职务:,身份证号:; | 2008-04-30 |
注册资本 | 300( + 500% ) | 50 | 2007-11-14 |
实收资本 | 300( + 500% ) | 50 | 2007-11-14 |
股东发起人 | 股东(发起人)名称:山东祥隆企业集团有限公司,证件类型:营业执照,证件号码:****,出资额:240( + 500% ),持股比例:80,出资方式:货币,备注:,出资时间:,余额交付期限:,实缴出资额:,出资方式:;
股东(发起人)名称:张吉亮,证件类型:身份证,证件号码:,出资额:60( + 500% ),持股比例:20,出资方式:货币,备注:,出资时间:,余额交付期限:,实缴出资额:,出资方式:; | 股东(发起人)名称:张吉亮,证件类型:,证件号码:,出资额:10,持股比例:,出资方式:货币,备注:,出资时间:,余额交付期限:,实缴出资额:,出资方式:;
股东(发起人)名称:山东祥隆企业集团有限公司,证件类型:,证件号码:,出资额:40,持股比例:,出资方式:货币,备注:,出资时间:,余额交付期限:,实缴出资额:,出资方式:; | 2007-11-14 |
股东发起人 | 股东(发起人)名称:山东祥隆企业集团有限公司,证件类型:,证件号码:,出资额:40,持股比例:,出资方式:货币,备注:,出资时间:,余额交付期限:,实缴出资额:,出资方式:; [新增]
股东(发起人)名称:张吉亮,证件类型:,证件号码:,出资额:10,持股比例:,出资方式:货币,备注:,出资时间:,余额交付期限:,实缴出资额:,出资方式:; | 股东(发起人)名称:烟台祥隆置业有限公司,证件类型:,证件号码:,出资额:40,持股比例:,出资方式:货币,备注:,出资时间:,余额交付期限:,实缴出资额:,出资方式:; [退出]
股东(发起人)名称:张吉亮,证件类型:,证件号码:,出资额:10,持股比例:,出资方式:货币,备注:,出资时间:,余额交付期限:,实缴出资额:,出资方式:; | 2007-11-01 |
经营范围 | 水电暖安装、室内装饰;物业管理(按资质证书经营);家电维修、家务服务;建筑装饰材料、服装、日用百货批发、零售 | 水电暖安装、室内装饰 | 2003-01-06 |