兴业县沙塘供销合作社加油站,办公室地址位于素有“岭南美玉、胜景如林”的美誉--玉林,沙塘镇沙塘圩,我合作社主要提供成品油零售**
联系方式
- 合作社地址:
- 沙塘镇沙塘圩 -
- 固定电话:
- 0775-3736159 未核实,仅供参考
- 站长:
- 李宗林
- 邮政编码:
- 537822
相关产品
工商信息和基本资料
兴业县沙塘供销合作社加油站的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 莫汉源 | 卢善章 | 2016-07-28 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 卢善章 | 李宗林 | 2014-12-04 |
许可经营项目变更 | H15-成品油批发、零售 | 其他;其他; | 2014-12-04 |
法定代表人负责人、独资投资人 | 卢善章 | 李宗林 | 2014-12-04 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李宗林 | 卢善章 | 2014-09-03 |
法定代表人负责人、独资投资人 | 李宗林 | 卢善章 | 2014-09-03 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 成品油零售** | 成品油零售(整改阶段不得开展经营活动)** | 2014-01-06 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 卢善章 | 李宗林 | 2013-01-19 |
其他事项备案 | 3736159 | 无 | 2008-12-30 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李宗林 | 李义凤 | 2008-12-30 |
其他事项备案 | 3736159 | ??? | 2008-12-30 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李义凤 | 李宗林 | 2003-12-25 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李宗林 | 李声隆 | 2000-09-18 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 成品油零售** | 零售汽油、柴油、机油** | 2000-09-18 |
本页是 [兴业县沙塘供销合作社加油站] 在顺企网玉林黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家合作社, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家合作社,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。