变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营期限变更 | 营业期限至: 2037-09-16 | 营业期限至: 2017-09-16 | 2017-09-29 |
经营期限变更 | 营业期限至: 2037-09-16 | 营业期限至: 2017-09-16 | 2017-09-28 |
统一社会信用代码生成对照 | 统一社会信用代码:*****T | 注册号:***** 组织机构代码证:730144583 | 2016-05-27 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********44583T | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2016-05-27 |
| 统一社会信用代码:9********44583T | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2016-05-27 |
| 芦世杰,沈建峰,张慧惠,何青青,芦世杰,张慧惠 | 芦世杰,沈建峰,张慧惠,钟海银,芦世杰,张慧惠 | 2014-07-25 |
高级管理人员备案 | 芦世杰,沈建峰,张慧惠,何青青,芦世杰,张慧惠 | 芦世杰,沈建峰,张慧惠,钟海银,芦世杰,张慧惠 | 2014-07-25 |
高级管理人员备案 | 芦世杰,沈建峰,张慧惠,何青青,芦世杰,张慧惠 [新增] | 芦世杰,沈建峰,张慧惠,钟海银,芦世杰,张慧惠 [退出] | 2014-07-24 |
高级管理人员备案 | 芦世杰,沈建峰,张慧惠,钟海银,芦世杰,张慧惠 | 芦世杰,沈建峰,郑海燕,钟海银,芦世杰,郑海燕 | 2013-09-03 |
| 芦世杰,沈建峰,张慧惠,钟海银,芦世杰,张慧惠 | 芦世杰,沈建峰,郑海燕,钟海银,芦世杰,郑海燕 | 2013-09-03 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 芦世杰; 出资额: 30; 百分比: 10%
企业名称: 香港三松有限公司; 出资额: 270; 百分比: 90%; 法人性质: 外国(地区)企业
| 姓名: 余利江; 出资额: 1356; 百分比: 4.35%
姓名: 芦世杰; 出资额: 16.944; 百分比: 5.65%
企业名称: 香港三松有限公司; 出资额: 270; 百分比: 90%; 法人性质: 外国(地区)企业
| 2013-04-07 |
| 姓名: 芦世杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 芦世杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理
姓名: 沈建峰; 证件名称: ; 证件号码: ********01; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 郑海燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 副总经理
姓名: 郑海燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 钟海银; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 姓名: 芦世杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理
姓名: 沈建峰; 证件名称: ; 证件号码: P432790(3); 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 余利江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 周维杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2013-04-07 |
组织机构变更 | 姓名: 芦世杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 芦世杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理
姓名: 沈建峰; 证件名称: ; 证件号码: ********01; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 郑海燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 副总经理
姓名: 郑海燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 钟海银; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 姓名: 芦世杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理
姓名: 沈建峰; 证件名称: ; 证件号码: P432790(3); 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 余利江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 周维杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2013-04-07 |
高级管理人员备案 | 姓名: 芦世杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 芦世杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理
姓名: 沈建峰; 证件名称: ; 证件号码: **********; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 郑海燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 副总经理 [新增]
姓名: 郑海燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 钟海银; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 芦世杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理
姓名: 沈建峰; 证件名称: ; 证件号码: P******(*); 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 余利江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 周维杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2013-04-07 |
投资人变更 | 姓名: 芦世杰; 出资额: **; 百分比: **%
企业名称: 香港三松有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 外国(地区)企业 | 姓名: 余利江; 出资额: **.***; 百分比: *.**% [退出]
姓名: 芦世杰; 出资额: **.***; 百分比: *.**%
企业名称: 香港三松有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 外国(地区)企业 | 2013-04-07 |
组织机构变更 | 姓名: 芦世杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 芦世杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理
姓名: 沈建峰; 证件名称: ; 证件号码: ********01; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 郑海燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 副总经理 [新增]
姓名: 郑海燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 钟海银; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 芦世杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理
姓名: 沈建峰; 证件名称: ; 证件号码: P432790(3); 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 余利江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 周维杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2013-04-07 |
营业期限变更 | 无 | 执照有效期限: 2007-9-17 至 2017-9-16 | 2008-03-24 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 无 | 执照有效期限: 2007-9-17 至 2017-9-16
| 2008-03-24 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 2007-9-17 至 2017-9-16
| 执照有效期限: 2007-9-17 至 2007-12-16
| 2007-09-17 |
| ******** | ********489 | 2007-09-17 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 余利江; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 1356; 百分比: 4.35%
姓名: 芦世杰; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 16.944; 百分比: 5.65%
企业名称: 香港三松有限公司; 法定代表人: ; 出资额: 270; 百分比: 90%; 住所: ; 法人性质: 企业法人
| 姓名: 余利江; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 130.56; 百分比: 43.52%
姓名: 芦世杰; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 169.44; 百分比: 56.48%
| 2007-09-17 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 芦世杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长兼总经理
姓名: 沈建峰; 证件名称: ; 证件号码: P432790(3); 性别: 男; 职务: 副董事长
姓名: 余利江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 周维杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
| 姓名: 芦世杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 芦世杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
姓名: 余利江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
| 2007-09-17 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 浙江省余姚市阳明街道方桥村; 邮政编码: 315400; 电话: ******** | 住所: 余姚市阳明街道方桥村; 邮政编码: 315400; 电话: ******** | 2007-09-17 |
集团编号升级 | ***** [新增] | *****89 [退出] | 2007-09-17 |
注册号升级 | ***** | *****89 | 2007-09-17 |
投资人备案 | 姓名: 余利江; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 出资额: **.***; 百分比: *.**%
姓名: 芦世杰; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 出资额: **.***; 百分比: *.**%
企业名称: 香港三松有限公司; 法定代表人: ; 出资额: ***; 百分比: **%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 [新增] | 姓名: 余利江; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 出资额: ***.**; 百分比: **.**%
姓名: 芦世杰; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 出资额: ***.**; 百分比: **.**% | 2007-09-17 |
住所变更 | 住所: 浙江省余姚市阳明街道方桥村
邮政编码: ******
电话: ******** | 住所: 余姚市阳明街道方桥村
邮政编码: ******
电话: ******** | 2007-09-17 |
法定代表人变更 | 姓名: 芦世杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长兼总经理
姓名: 沈建峰; 证件名称: ; 证件号码: P******(*); 性别: 男; 职务: 副董事长
姓名: 余利江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 周维杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 芦世杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 芦世杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
姓名: 余利江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2007-09-17 |
投资人变更 | 姓名: 余利江; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.***; 百分比: *.**%
姓名: 芦世杰; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.***; 百分比: *.**%
企业名称: 香港三松有限公司; 法定代表人: ; 出资额: ***; 百分比: **%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 [新增] | 姓名: 余利江; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ***.**; 百分比: **.**%
姓名: 芦世杰; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ***.**; 百分比: **.**% | 2007-09-17 |
营业期限变更 | 营业期限: 2007-9-17 至 2017-9-16 | 执照有效期限: 2007-9-17 至 2007-12-16 | 2007-09-17 |
经营范围变更 | 经营范围: 灯具、塑料制品、五金制品、家用电器、电子元件的制造、加工。行业代码: 3972 | 经营范围: 灯具、塑料制品、五金件、电讯电器配件的制造、加工(限分公司经营)。塑料原料、金属材料的批发、零售。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外行业代码: 3972 | 2007-09-17 |
企业类型变更 | 合资经营(港资)企业 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2007-09-17 |
改制变更 | 无 | 无 | 2007-09-17 |
变更注册号 | ******** | ********489 | 2007-09-17 |
住所变更 | 住所: 余姚市阳明街道方桥村
邮政编码: ******
电话: ******** | 住所: 余姚市西北街道玉立路**号
邮政编码: ******
电话: ******** | 2006-08-04 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 余姚市阳明街道方桥村; 邮政编码: 315400; 电话: ******** | 住所: 余姚市西北街道玉立路44号; 邮政编码: 315400; 电话: ******** | 2006-08-04 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 余姚市西北街道玉立路44号; 邮政编码: ; 电话: ******** ; 经营场所: 余姚市西北街道玉立路44号 | 住所: 余姚市老方桥镇工业区; 邮政编码: ; 电话: ******** ; 经营场所: 余姚市老方桥镇工业区 | 2004-11-30 |
注册资本(金)变更 | 300 | 108 | 2004-11-30 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 余利江; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 130.56; 百分比: 43.52% | 姓名: 余利江; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 47; 百分比: 43.52% | 2004-11-30 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 芦世杰; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 169.44; 百分比: 56.48% | 姓名: 芦世杰; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 61; 百分比: 56.48% | 2004-11-30 |
投资人备案 | 姓名: 芦世杰; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 出资额: ***.**; 百分比: **.**% | 姓名: 芦世杰; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 出资额: **; 百分比: **.**% | 2004-11-30 |
投资人备案 | 姓名: 余利江; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 出资额: ***.**; 百分比: **.**% | 姓名: 余利江; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 出资额: **; 百分比: **.**% | 2004-11-30 |
投资人变更 | 姓名: 芦世杰; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: ***.**; 百分比: **.**% | 姓名: 芦世杰; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: **; 百分比: **.**% | 2004-11-30 |
投资人变更 | 姓名: 余利江; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: ***.**; 百分比: **.**% | 姓名: 余利江; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: **; 百分比: **.**% | 2004-11-30 |
住所变更 | 住所: 余姚市西北街道玉立路**号
邮政编码:
电话: ********
经营场所: 余姚市西北街道玉立路**号 | 住所: 余姚市老方桥镇工业区
邮政编码:
电话: ********
经营场所: 余姚市老方桥镇工业区 | 2004-11-30 |
经营范围变更 | 经营范围: 灯具、塑料制品、五金件、电讯电器配件的制造、加工(限分公司经营)。塑料原料、金属材料的批发、零售。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外行业代码: 4073 | 经营范围: 灯具、塑料制品、五金件、电讯电器配件的制造、加工。塑料原料、金属材料的批发、零售。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外#行业代码: 4073 | 2004-11-30 |
注册资本变更 | 300( + 177.77778% ) | 108 | 2004-11-30 |
其他变更 | 变更:范围 | 无 | 2002-07-25 |
| 变更:范围 | 无 | 2002-07-25 |
| 变更:注册资本 | 无 | 2002-05-31 |
其他变更 | 变更:注册资本 | 无 | 2002-05-31 |