公司简介
广州市曼银德贸易有限公司成立于2012年12月,是一家塑料制品批发;皮革及皮革制品批发;木制、塑料、皮革日用品零售;商品批发贸易;技术进出口;贸易代理;金属及金属矿批发;货物进出口高科技的贸易企业。
本公司的产品供销适合多行业的营业需要,再加上进出口的技术保障,能够为多行业的所需要的品质提供合理合价的保障。配以环保的设备减少产品的损耗,能各行业收获更超值的原材料制品。
本公司拥有一群年轻的精英管理团队,企业充满朝气,追求创新,秉承着“专业、诚信、值得信赖”的经营理念,致力、技术进出口、金属及金属矿领域提供的产品和服务。我们的经验和积累,我们的专业和不断地创新,我们的诚信和优质服务,得到了各行业客服的一致肯定和好评,为企业赢得了卓越商誉。
“客户信赖、的品牌供货商”是我们企业追求的目标,我们也时刻以此来严格要求自己。期待在Zui关键的时候为客户提供Zui为全面的解决方案以及Zui完善的产品和服务。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 广州市曼银德贸易有限公司 |
简称: | 曼银德 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 塑料制品批发;皮革及皮革制品批发;木制、塑料、皮革日用品零售;商品批发贸易(许可审批类商品除外);技术进出口;贸易代理;金属及金属矿批发(国家专营专控类除外);货物进出口(专营专控商品除外);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
营业执照号码: | 440121000130279 |
发证机关: | 广州市花都区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-08-30 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2012年11月05日 |
职员人数: | 150人 |
注册资本: | 200万 (万元) |
所属分类: | 塑料制品业 » 花都区塑料制品业 |
所属城市: | 广州企业网 » 花都区 » 花都区狮岭镇 |
顺企编码: | 3848152 |
广州市曼银德贸易有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
曾辉 | 90% | 人民币180.0万元 |
曾利兵 | 10% | 人民币20.0万元 |
广州市曼银德贸易有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
董事备案 | 曾辉 [新增] | 邓春梅 [退出] | 2021-12-01 |
监事备案 | 曾利兵 [新增] | 姚又明 [退出] | 2021-12-01 |
经理备案 | 曾辉 [新增] | 黄丽丝 [退出] | 2021-12-01 |
股东变更 | 曾利兵, [新增] 曾辉 [新增] | 邓春梅, [退出] 姚又明, [退出] 黄丽丝 [退出] | 2021-12-01 |
法定代表人变更 | 曾辉 | 邓春梅 | 2021-12-01 |
工商登记联络员备案 | 曾辉 | - | 2021-12-01 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2021-12-01 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2021-08-23 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-02-19 |
注册资本变更 | 200(万元)( - 80.95238% ) | 1050(万元) | 2019-02-19 |
资金数额变更 | 1050 (单位:万元)( + 5% ) | 1000 (单位:万元) | 2017-05-08 |
住所变更 | 广州市花都区秀全街港口工业区自编1号之三(仅限办公用途) | 广州市花都区狮岭镇金狮大道东1铺3(仅限办公用途) | 2017-05-08 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-05-08 |
经理备案 | 邓春梅,执行董事,选举,是 [新增] 黄丽丝,经理,选举, [新增] 姚又明,监事,选举, | 刘瑶,执行董事兼经理,选举,是 [退出] 姚又明,监事,选举, | 2017-05-04 |
组织机构备案 | 邓春梅,执行董事,选举,是 [新增] 黄丽丝,经理,选举, [新增] 姚又明,监事,选举, | 刘瑶,执行董事兼经理,选举,是 [退出] 姚又明,监事,选举, | 2017-05-04 |
董事备案 | 邓春梅,执行董事,选举,是 [新增] 黄丽丝,经理,选举, [新增] 姚又明,监事,选举, | 刘瑶,执行董事兼经理,选举,是 [退出] 姚又明,监事,选举, | 2017-05-04 |
营业期限变更 | 2012-11-05 至 | 2012-11-05 至 2018-04-01 | 2017-05-04 |
股东变更 | 邓春梅; 黄丽丝; [新增] 姚又明; | 邓春梅; 刘瑶; [退出] 姚又明; | 2017-05-04 |
法定代表人变更 | 邓春梅 | 刘瑶 | 2017-05-04 |
董事备案 | 邓春梅(执行董事) [新增] 黄丽丝(经理) [新增] 姚又明(监事) | 刘瑶(执行董事兼经理) [退出] 姚又明(监事) | 2017-05-04 |
组织机构备案 | 邓春梅(执行董事) [新增] 黄丽丝(经理) [新增] 姚又明(监事) | 刘瑶(执行董事兼经理) [退出] 姚又明(监事) | 2017-05-04 |
经理备案 | 邓春梅(执行董事) [新增] 黄丽丝(经理) [新增] 姚又明(监事) | 刘瑶(执行董事兼经理) [退出] 姚又明(监事) | 2017-05-04 |
资金数额变更 | 1000 (单位:万元)( + 400% ) | 200 (单位:万元) | 2017-02-17 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-02-17 |
股东变更 | 邓春梅; 刘瑶; 姚又明; | 邓春梅; 刘瑶; 姚又明; | 2017-02-17 |
组织机构备案 | 刘瑶,执行董事兼经理,选举,是 [新增] 姚又明,监事,选举, | 刘瑶,执行董事兼经理,,是 [退出] 姚又明,监事,选举, | 2016-08-25 |
资金数额变更 | 200 (单位:万元)( + 300% ) | 50 (单位:万元) | 2016-04-12 |
营业期限变更 | 2012-11-05 至 2018-04-01 | 2012-11-05 至 | 2016-04-12 |
法定代表人变更 | 刘瑶 | 余德楷 | 2016-04-12 |
董事备案 | 刘瑶,,, [新增] 刘瑶,执行董事兼经理,选举,是 [新增] 姚又明,监事,选举, | 姚又明,监事,选举, 余德楷,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2016-04-12 |
组织机构备案 | 刘瑶,执行董事兼经理,选举,是 [新增] 姚又明,监事,选举, | 姚又明,监事,选举, 余德楷,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2016-04-12 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-04-12 |
住所变更 | 广州市花都区狮岭镇金狮大道东1铺3(仅限办公用途) | 广州市花都区狮岭镇自编三东大道30号606房(仅限办公用途) | 2016-04-12 |
财务负责人 | 刘瑶 | 江嘉仪 | 2016-04-12 |
经理备案 | 刘瑶,执行董事兼经理,选举, [新增] 姚又明,监事,选举, | 姚又明,监事,选举, 余德楷,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2016-04-12 |
营业期限变更 | 2012-11-05 至 | 2012-11-05 至 2015-11-30 | 2015-10-22 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2015-10-22 |
财务负责人 | 江嘉仪 | 财务负责人(变更前) | 2015-10-22 |
本页是 [广州市曼银德贸易有限公司] 在顺企网广州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。