变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
指定联系人 | 黄天亮(董事),
段连鹤(董事),
王梦蝶(总经理),
张宝贵(董事),
王梦蝶(董事长),
鄢芷(董事),
张京凡(监事) | 杨会平(总经理),
王强(监事),
陈仕俗(董事长),
李永辉(副董事长),
黄若轮(董事),
王英猛(董事),
杨会平(董事) | 2019-08-13 |
指定联系人 | 王梦蝶 | 陈仕俗 | 2019-08-13 |
指定联系人 | 刘丽林 | 冯茗 | 2019-08-13 |
成员 | 黄天亮(董事),段连鹤(董事),王梦蝶(总经理),张宝贵(董事),王梦蝶(董事长),鄢芷(董事),张京凡(监事) | 杨会平(总经理),王强(监事),陈仕俗(董事长),李永辉(副董事长),黄若轮(董事),王英猛(董事),杨会平(董事) | 2019-08-13 |
负责人 | 王梦蝶 | 陈仕俗 | 2019-08-13 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-08-13 |
其他事项备案 | - | - | 2019-08-13 |
负责人变更 | - | - | 2019-08-13 |
成员 | 黄若轮(董事),李永辉(副董事长),杨会平(总经理),王英猛(董事),杨会平(董事) | 王英猛(董事),李永辉(副董事长),朱凯(董事),黄若轮(董事),黄若轮(总经理) | 2019-03-06 |
高级管理人员备案 | 总经理:杨会平 [新增]
董事:黄若轮
副董事长:李永辉
董事:王英猛
董事:杨会平 [新增] | 董事:黄若轮
董事:王英猛
副董事长:李永辉
董事:朱凯 [退出]
总经理:黄若轮 [退出] | 2019-03-06 |
前置许可信息 | 冯茗 | 孙玲玲 | 2018-07-10 |
许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》() | 《外资企业批准证书》和批准文件(),深圳市龙岗区经济促进局文件(),深圳市龙岗区环境保护局建设项目环境影响审查批复() | 2018-07-10 |
其他事项备案 | 工商联络员:冯茗; | 工商联络员:孙玲玲; | 2018-07-10 |
许可经营项目变更 | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:; | 审批文件名称:《外资企业批准证书》和批准文件、审批文件号:;审批文件名称:深圳市龙岗区经济促进局文件、审批文件号:;审批文件名称:深圳市龙岗区环境保护局建设项目环境影响审查批复、审批文件号:; | 2018-07-10 |
地址变更 | 深圳市龙岗区园山街道安良三角龙工业区第三栋安兴路3号 | 深圳市龙岗区横岗镇安良三角龙工业区第三栋 | 2018-07-10 |
章程或章程修正案通过日期 | - | - | 2018-07-10 |
指定联系人 | 冯茗 | 孙玲玲 | 2018-07-10 |
前置许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》 | 《外资企业批准证书》和批准文件深圳市龙岗区环境保护局建设项目环境影响审查批复深圳市龙岗区经济促进局文件 | 2018-07-10 |
成员 | 黄若轮(总经理),王强(监事) | 黄若轮(总经理),韩成(监事),杨敬源(副总经理) | 2017-08-02 |
高级管理人员备案 | 总经理:黄若轮
监事:王强 [新增] | 总经理:黄若轮
监事:韩成 [退出]
副总经理:杨敬源 [退出] | 2017-08-02 |
监事信息 | 王强(监事) [新增] | 韩成(监事) [退出] | 2017-08-02 |
总经理 | 黄若轮(总经理) | 黄若轮(总经理)
杨敬源(副总经理) [退出] | 2017-08-02 |
章程备案 | - | - | 2017-08-02 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2017-01-06 |
章程 | - | - | 2017-01-06 |
其他事项备案 | 补照 | 补照 | 2016-09-28 |
其他事项备案 | 工商联络员:孙玲玲; | 工商联络员:刘丽林; | 2016-09-28 |
指定联系人 | 孙玲玲 | 刘丽林 | 2016-09-28 |
联系电话 | - | - | 2016-09-28 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2016-09-28 |
补照 | - | - | 2016-09-28 |
名称 | 深圳航信德诚科技有限公司 | 深圳德诚信用咭制造有限公司 | 2016-09-28 |
股东 | 李良 100(万元) 17.3000%
梁佳 5.7803(万元) 1% [新增]
深圳市国富财智投资企业(有限合伙) 36.1272(万元) 6.2500% [新增]
深圳财富森林三号股权投资合伙企业(有限合伙) 36.1272(万元) 6.2500% [新增]
深圳市干啥科技企业(有限合伙) 150(万元) 25.9500%
左世昌 200(万元) 34.6000%
李静 50(万元) 8.6500% [新增] | 左世昌 200(万元) 40%
深圳市干啥科技企业(有限合伙) 150(万元) 30%
李良 100(万元) 20%
李
静 50(万元) 10% [退出] | 2016-06-30 |
成员 | 韩成(监事),杨敬源(副总经理),黄若轮(董事),黄若轮(总经理),朱凯(董事),陈仕俗(董事长),李永辉(副董事长),王英猛(董事) | 朱凯(董事),罗振海(副总经理),陈仕俗(董事长),黄若轮(总经理),李永辉(副董事长),王英猛(董事),黄若轮(董事),韩成(监事) | 2016-06-22 |
高管人员 | 黄若轮(总经理)
杨敬源(副总经理) [新增] | 黄若轮(总经理)
罗振海(副总经理) [退出] | 2016-06-22 |
高管人员 | 杨敬源(副总经理) [新增]
朱凯(董事)
韩成(监事)
黄若轮(董事)
黄若轮(总经理)
王英猛(董事)
李永辉(副董事长)
陈仕俗(董事长) | 黄若轮(董事)
李永辉(副董事长)
罗振海(副总经理) [退出]
朱凯(董事)
韩成(监事)
王英猛(董事)
黄若轮(总经理)
陈仕俗(董事长) | 2016-06-22 |
副本数 | 2 | 1 | 2016-06-22 |
副本数 | 1 | 2 | 2016-06-22 |
高管人员 | 罗振海(副总经理) 李永辉(副董事长) 黄若轮(董事) 朱凯(董事) 韩成(监事) 王英猛(董事) 陈仕俗(董事长) 黄若轮(总经理) | 陈仕俗(董事长) 李永辉(副董事长) 王英猛(董事) 黄若轮(总经理) 黄若轮(董事) 韩成(监事) 朱凯(董事) 杨敬源(副总经理) | 2016-06-22 |
法定代表人 | 左世昌 | 张甜 | 2016-04-19 |
董事成员 | 陈小杰(监事)
左世昌(执行(常务)董事) [新增]
李良(总经理) [新增] | 张甜(总经理) [退出]
李滢(执行(常务)董事) [退出]
陈小杰(监事) | 2016-04-19 |
高管人员 | 陈小杰(监事)
左世昌(执行(常务)董事) [新增]
李良(总经理) [新增] | 张甜(总经理) [退出]
李滢(执行(常务)董事) [退出]
陈小杰(监事) | 2016-04-19 |
股东 | 左世昌 200(万元) 40% [新增]
深圳市干啥科技企业(有限合伙) 150(万元) 30% [新增]
李良 100(万元) 20% [新增]
李
静 50( - 50% )(万元) 10% | 张
甜 150(万元) 30% [退出]
陈
林 100(万元) 20% [退出]
李
滢 150(万元) 30% [退出]
李
静 100(万元) 20% | 2016-04-19 |
成员 | 陈仕俗 | 龚保国 | 2016-03-03 |
统一社会信用代码 | *****9 | - | 2016-03-03 |
成员 | 朱凯(董事),罗振海(副总经理),陈仕俗(董事长),黄若轮(总经理),李永辉(副董事长),王英猛(董事),黄若轮(董事),韩成(监事) | 李永辉(副董事长),李润强(董事),伍淑平(监事),黄若轮(总经理),朱凯(董事),龚保国(董事长),黄若轮(董事),罗振海(副总经理) | 2016-03-03 |
负责人 | 陈仕俗 | 龚保国 | 2016-03-03 |
负责人变更 | 其他董事:朱凯;
监事:韩成;
总经理:罗振海;
董事长:陈仕俗;
其他董事:李永辉;
总经理:黄若轮;
法定代表人:陈仕俗;
其他董事:黄若轮;
其他董事:王英猛; | 董事长:龚保国;
其他董事:李润强;
监事:伍淑平;
总经理:罗振海;
其他董事:朱凯;
其他董事:黄若轮;
总经理:黄若轮;
其他董事:李永辉;
法定代表人:龚保国; | 2016-03-03 |
高级管理人员备案 | 董事:王英猛 [新增]
董事长:陈仕俗 [新增]
副总经理:罗振海
副董事长:李永辉
总经理:黄若轮
董事:黄若轮
监事:韩成 [新增]
董事:朱凯 | 副董事长:李永辉
董事长:龚保国 [退出]
副总经理:罗振海
监事:伍淑平 [退出]
董事:李润强 [退出]
董事:黄若轮
董事:朱凯
总经理:黄若轮 | 2016-03-03 |
董事长或执行董事成员 | 陈仕俗(董事长) [新增] | 龚保国(董事长) [退出] | 2016-03-03 |
监事信息 | 韩成(监事) [新增] | 伍淑平(监事) [退出] | 2016-03-03 |
其他事项备案 | *****9 | - | 2016-03-03 |
监事成员 | 黄若轮(董事)
李永辉(副董事长)
罗振海(副总经理)
朱凯(董事)
韩成(监事) [新增]
王英猛(董事) [新增]
黄若轮(总经理)
陈仕俗(董事长) [新增] | 朱凯(董事)
龚保国(董事长) [退出]
李润强(董事) [退出]
李永辉(副董事长)
罗振海(副总经理)
黄若轮(董事)
黄若轮(总经理)
伍淑平(监事) [退出] | 2016-03-03 |
董事成员 | 黄若轮(董事)
李永辉(副董事长)
罗振海(副总经理)
朱凯(董事)
韩成(监事) [新增]
王英猛(董事) [新增]
黄若轮(总经理)
陈仕俗(董事长) [新增] | 朱凯(董事)
龚保国(董事长) [退出]
李润强(董事) [退出]
李永辉(副董事长)
罗振海(副总经理)
黄若轮(董事)
黄若轮(总经理)
伍淑平(监事) [退出] | 2016-03-03 |
法定代表人 | 陈仕俗 | 龚保国 | 2016-03-03 |
一照一码升级 | - | - | 2016-03-03 |
一照一码升级 | | | 2016-03-03 |
监事成员 | 伍淑平(监事) 罗振海(副总经理) 黄若轮(董事) 黄若轮(总经理) 李永辉(副董事长) 李润强(董事) 龚保国(董事长) 朱凯(董事) | 罗振海(副总经理) 李永辉(副董事长) 黄若轮(董事) 朱凯(董事) 韩成(监事) 王英猛(董事) 陈仕俗(董事长) 黄若轮(总经理) | 2016-03-03 |
董事成员 | 伍淑平(监事) 罗振海(副总经理) 黄若轮(董事) 黄若轮(总经理) 李永辉(副董事长) 李润强(董事) 龚保国(董事长) 朱凯(董事) | 罗振海(副总经理) 李永辉(副董事长) 黄若轮(董事) 朱凯(董事) 韩成(监事) 王英猛(董事) 陈仕俗(董事长) 黄若轮(总经理) | 2016-03-03 |
法定代表人(负责人) | 龚保国 | 陈仕俗 | 2016-03-03 |
董事成员 | 黄若轮(总经理) 伍淑平(监事) 李润强(董事) 李永辉(副董事长) 罗振海(副总经理) 黄若轮(董事) 龚保国(董事长) 陈仕俗(董事) | 伍淑平(监事) 罗振海(副总经理) 黄若轮(董事) 黄若轮(总经理) 李永辉(副董事长) 李润强(董事) 龚保国(董事长) 朱凯(董事) | 2015-02-13 |
成员 | 李永辉(副董事长),李润强(董事),伍淑平(监事),黄若轮(总经理),朱凯(董事),龚保国(董事长),黄若轮(董事),罗振海(副总经理) | 龚保国(董事长),黄若轮(总经理),李永辉(副董事长),黄若轮(董事),李润强(董事),罗振海(副总经理),陈仕俗(董事),伍淑平(监事) | 2015-02-13 |
高级管理人员备案 | 董事:朱凯 [新增]
董事:黄若轮
副董事长:李永辉
董事:李润强
监事:伍淑平
董事长:龚保国
总经理:黄若轮
副总经理:罗振海 | 董事:陈仕俗 [退出]
董事:李润强
副董事长:李永辉
副总经理:罗振海
董事长:龚保国
董事:黄若轮
总经理:黄若轮
监事:伍淑平 | 2015-02-13 |
董事长或执行董事成员 | 龚保国(董事长) | 龚保国(董事长) | 2015-02-13 |
董事成员 | 朱凯(董事) [新增]
龚保国(董事长)
李润强(董事)
李永辉(副董事长)
罗振海(副总经理)
黄若轮(董事)
黄若轮(总经理)
伍淑平(监事) | 李润强(董事)
黄若轮(总经理)
伍淑平(监事)
李永辉(副董事长)
罗振海(副总经理)
黄若轮(董事)
龚保国(董事长)
陈仕俗(董事) [退出] | 2015-02-13 |
负责人变更 | - | - | 2014-01-23 |
高级管理人员备案 | - | - | 2014-01-23 |
成员 | 龚保国 | 李永辉 | 2014-01-23 |
成员 | 深圳市易天诚科技有限公司
26.4(万元)3%
怡创集团有限公司
360.8(万元)41%
航天信息股份有限公司
492.8(万元)56% | 深圳市捷盛投资有限公司
44(万元)5%
深圳市易天诚科技有限公司
26.4(万元)3%
怡创集团有限公司
809.6(万元)92% | 2014-01-23 |
成员 | 龚保国(董事长),黄若轮(总经理),李永辉(副董事长),黄若轮(董事),李润强(董事),罗振海(副总经理),陈仕俗(董事),伍淑平(监事) | 李永辉(董事长),曾明安(监事),黄若轮(董事),杨敬源(监事),黄观兴(副董事长),罗振海(董事),罗振海(副总经理),鄢芷(监事),黄若轮(总经理),常捷(董事) | 2014-01-23 |
投资人 | 深圳市易天诚科技有限公司 26.4(万元)3% 怡创集团有限公司 360.8(万元)41% 航天信息股份有限公司 492.8(万元)56% | 深圳市捷盛投资有限公司 44(万元)5% 深圳市易天诚科技有限公司 26.4(万元)3% 怡创集团有限公司 809.6(万元)92% | 2014-01-23 |
负责人 | 龚保国 | 李永辉 | 2014-01-23 |
监事信息 | 伍淑平(监事) [新增] | 鄢芷(监事) [退出]
杨敬源(监事) [退出]
曾明安(监事) [退出] | 2014-01-23 |
董事长或执行董事成员 | 龚保国(董事长) [新增] | 李永辉(董事长) [退出] | 2014-01-23 |
投资人变更 | 名称:怡创集团有限公司,出资额:360.8( - 55.43478% ),出资比例:41
名称:航天信息股份有限公司,出资额:492.8,出资比例:56 [新增]
名称:深圳市易天诚科技有限公司,出资额:26.4,出资比例:3 | 名称:深圳市捷盛投资有限公司,出资额:44,出资比例:5 [退出]
名称:怡创集团有限公司,出资额:809.6,出资比例:92
名称:深圳市易天诚科技有限公司,出资额:26.4,出资比例:3 | 2014-01-23 |
实收资本 | 880( + 9.45274% ) | 804 | 2014-01-15 |
高级管理人员备案 | - | - | 2013-12-09 |
其他事项备案 | - | - | 2013-12-09 |
指定联系人 | 深圳市捷盛投资有限公司 44(万元)5% 深圳市易天诚科技有限公司 26.4(万元)3% 怡创集团有限公司 809.6(万元)92% | 深圳市捷盛投资有限公司 44(万元)5% 怡创集团有限公司 836(万元)95% | 2013-12-09 |
指定联系人 | 李永辉(董事长),
曾明安(监事),
黄若轮(董事),
杨敬源(监事),
黄观兴(副董事长),
罗振海(董事),
罗振海(副总经理),
鄢芷(监事),
黄若轮(总经理),
常捷(董事) | 罗振海(董事),
罗振海(副总经理),
黄观兴(副董事长),
黄若轮(总经理),
常捷(董事),
李永辉(董事长),
黄若轮(董事) | 2013-12-09 |
成员 | 李永辉(董事长),曾明安(监事),黄若轮(董事),杨敬源(监事),黄观兴(副董事长),罗振海(董事),罗振海(副总经理),鄢芷(监事),黄若轮(总经理),常捷(董事) | 罗振海(董事),罗振海(副总经理),黄观兴(副董事长),黄若轮(总经理),常捷(董事),李永辉(董事长),黄若轮(董事) | 2013-12-09 |
投资人 | 深圳市捷盛投资有限公司 44(万元)5% 深圳市易天诚科技有限公司 26.4(万元)3% 怡创集团有限公司 809.6(万元)92% | 深圳市捷盛投资有限公司 44(万元)5% 怡创集团有限公司 836(万元)95% | 2013-12-09 |
指定联系人 | 曾明安 | - | 2013-12-09 |
投资人变更 | 名称:深圳市捷盛投资有限公司,出资额:44,出资比例:5
名称:怡创集团有限公司,出资额:809.6( - 3.15789% ),出资比例:92
名称:深圳市易天诚科技有限公司,出资额:26.4,出资比例:3 [新增] | 名称:深圳市捷盛投资有限公司,出资额:44,出资比例:5
名称:怡创集团有限公司,出资额:836,出资比例:95 | 2013-12-09 |
监事信息 | 杨敬源(监事)
鄢芷(监事)
曾明安(监事) | - | 2013-12-09 |
经营范围变更 | ^生产经营资信咭、读写机具、发卡机;产品60%外销。在北京市、厦门市设立办事机构;在广州市、上海市、昆明市、西安市设立分支机构。在南京、成都设立办事机构。增加:设立成都分公司及贵阳办事处。增加:软件产品开发;网络工程、智能卡工程、电子商务工程的研发;生产销售电子专用设备、测试仪器、工模具、读写器、计算机联用的新型打印装置(激光、喷墨、热敏式打印机)。增加:生产经营新型电子元器件(片式元器件、混合集成电路)。 | 生产经营资信咭、读写机具、发卡机;产品60%外销。在北京市、厦门市设立办事机构;在广州市、上海市、昆明市、西安市设立分支机构。在南京、成都设立办事机构。增加:设立成都分公司及贵阳办事处。增加:软件产品开发;网络工程、智能卡工程、电子商务工程的研发;生产销售电子专用设备、测试仪器、工模具、读写器、计算机联用的新型打印装置(激光、喷墨、热敏式打印机)。增加:生产经营新型电子元器件(片式元器件、混合集成电路)。 | 2013-12-09 |
实收资本 | 804( + 30.94463% ) | 614 | 2012-11-30 |
实收资本 | 614( + 0.491% ) | 611 | 2012-05-10 |
其他事项备案 | 2014-03-22 | 1900-01-01 | 2012-03-22 |
股东 | 深圳市捷盛投资有限公司 44( + 76% )(万元)5%
怡创集团有限公司 836( + 76% )(万元)95% | 深圳市捷盛投资有限公司 25(万元)5%
怡创集团有限公司 475(万元)95% | 2012-03-22 |
实收资本 | 611( + 22.2% ) | 500 | 2012-03-22 |
投资总额 | 880( + 76% ) | 500 | 2012-03-22 |
注册资本 | 880( + 76% ) | 500 | 2012-03-22 |
投资人 | 深圳市捷盛投资有限公司 44(万元)5% 怡创集团有限公司 836(万元)95% | 深圳市捷盛投资有限公司 25(万元)5% 怡创集团有限公司 475(万元)95% | 2012-03-22 |
投资人变更 | 名称:深圳市捷盛投资有限公司,出资额:44( + 76% ),出资比例:5
名称:怡创集团有限公司,出资额:836( + 76% ),出资比例:95 | 名称:深圳市捷盛投资有限公司,出资额:25,出资比例:5
名称:怡创集团有限公司,出资额:475,出资比例:95 | 2012-03-22 |
章程备案 | - | - | 2012-03-22 |
证照有效期限 | 2014-03-22 | 1900-01-01 | 2012-03-22 |
投资总额变更 | 880( + 76% ) | 500 | 2012-03-22 |
注册资本变更 | 880( + 76% ) | 500 | 2012-03-22 |
其他事项备案 | 1900-01-01 | 2012-05-22 | 2012-03-12 |
实收资本 | 500( + 14.6342% ) | 436.17 | 2012-03-12 |
证照有效期限 | 1900-01-01 | 2012-05-22 | 2012-03-12 |