变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所变更 | 浙江省湖州市吴兴区月河街道东街***号**幢*层(自主申报) | 浙江省湖州市吴兴区南园小区**幢南园路*号三层---* | 2022-09-06 |
章程修正案备案 | - | - | 2022-09-06 |
联系电话变更 | *********** | *********** | 2019-01-31 |
住所变更 | 浙江省湖州市吴兴区南园小区**幢南园路*号三层---* | 湖州市红旗路*号***室 | 2019-01-31 |
统一社会信用代码生成对照 | 统一社会信用代码:*****A | 注册号:***** 组织机构代码证:551751492 | 2016-04-08 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********51492A | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2016-04-08 |
| 统一社会信用代码:9********51492A | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2016-04-08 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 方善强; 出资额: 20; 百分比: 10.1%姓名: 张建明; 出资额: 28; 百分比: 14.14%姓名: 朱哲; 出资额: 30; 百分比: 15.15%姓名: 穆文雄; 出资额: 50; 百分比: 25.25%姓名: 张静芳; 出资额: 70; 百分比: 35.36% | 姓名: 方善强; 出资额: 20; 百分比: 10.1%
姓名: 张建明; 出资额: 28; 百分比: 14.14%
姓名: 朱哲; 出资额: 30; 百分比: 15.15%
姓名: 张旻磊; 出资额: 50; 百分比: 25.25%
姓名: 张静芳; 出资额: 70; 百分比: 35.36%
| 2013-08-15 |
| 姓名: 穆文雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张静芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 | 姓名: 张旻磊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 张静芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理或经理
| 2013-08-15 |
组织机构变更 | 姓名: 穆文雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张静芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 | 姓名: 张旻磊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 张静芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理或经理
| 2013-08-15 |
高级管理人员备案 | 姓名: 穆文雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 张静芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 | 姓名: 张旻磊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 张静芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 | 2013-08-15 |
投资人备案 | 姓名: 方善强; 出资额: **; 百分比: **.*%
姓名: 张建明; 出资额: **; 百分比: **.**%
姓名: 朱哲; 出资额: **; 百分比: **.**%
姓名: 穆文雄; 出资额: **; 百分比: **.**% [新增]
姓名: 张静芳; 出资额: **; 百分比: **.**% | 姓名: 方善强; 出资额: **; 百分比: **.*%
姓名: 张建明; 出资额: **; 百分比: **.**%
姓名: 朱哲; 出资额: **; 百分比: **.**%
姓名: 张旻磊; 出资额: **; 百分比: **.**% [退出]
姓名: 张静芳; 出资额: **; 百分比: **.**% | 2013-08-15 |
组织机构变更 | 姓名: 穆文雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 张静芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 | 姓名: 张旻磊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 张静芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 | 2013-08-15 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 批发兼零售:预包装食品;酒类。(《食品流通许可证》有效期至2016年4月9日) | 许可经营项目: 批发兼零售(食用油,米面制品,酒、饮料);预包装食品;酒类。(《食品流通许可证》有效期至2013年2月6日)(需凭有效许可证经营) | 2013-04-12 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 批发兼零售(食用油,米面制品,酒、饮料);预包装食品;酒类。(《食品流通许可证》有效期至2013年2月6日)(需凭有效许可证经营) | 许可经营项目: 预包装食品的批发兼零售。(有效期至2013年2月6日) | 2012-04-11 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 预包装食品的批发兼零售。(有效期至2013年2月6日) | 许可经营项目: 预包装食品的批发兼零售。(有效期至2010年12月31日) | 2010-09-16 |