变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
法定代表人变更 | 骆福镇 | 章礼森 | 2022-01-20 |
其他变更 | 姓名:何康华,职务:监事;
姓名:骆福镇,职务:执行董事;
姓名:骆福镇,职务:经理; | 姓名:章礼森,职务:执行董事;
姓名:章礼森,职务:经理;
姓名:何康华,职务:监事; | 2022-01-20 |
投资人变更 | 投资人:何康华 ;
投资人:福建天马食品有限公司 ; [名称变更] | 投资人:何康华 ;
投资人:福建天马水产有限公司 ; | 2021-03-19 |
经营范围变更 | 许可项目:食品生产,食品经营(销售预包装食品),食品经营(销售散装食品),食品进出口,水产苗种进出口,货物进出口,技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 速冻食品[速冻其他食品(速冻肉制品)]生产、销售;水产制品生产、销售;水产品贸易;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家规定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)** | 2021-03-19 |
投资人变更 | 投资人:何康华,出资额:150万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2004-06-23;
投资人:福建天马食品有限公司,出资额:1350万,占90%,出资方式:货币,出资时间:2004-06-23; [名称变更] | 投资人:何康华,出资额:150万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2004-06-23;
投资人:福建天马水产有限公司,出资额:1350万,占90%,出资方式:货币,出资时间:2004-06-23; | 2021-03-19 |
投资人变更 | 投资人:福建天马水产有限公司,出资额:1350万,占90%,出资方式:货币,出资时间:2004-06-23; [新增]
投资人:何康华,出资额:150万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2004-06-23; | 投资人:陈庆堂,出资额:1350万人民币,占90%,出资方式:货币,出资时间:2004-06-23; [退出]
投资人:何康华,出资额:150万人民币,占10%,出资方式:货币,出资时间:2004-06-23; | 2019-02-01 |
投资人变更 | 投资人:福建天马水产有限公司 ; [新增]
投资人:何康华 ; | 投资人:陈庆堂 ; [退出]
投资人:何康华 ; | 2019-02-01 |
更换统一社会信用代码 | *****6 | - | 2016-03-15 |
其他变更 | *****6 | - | 2016-03-15 |
其他变更 | * | | 2016-03-15 |
| * | | 2016-03-15 |
经营范围变更 | 一般经营项目:速冻食品[速冻其他食品(速冻肉制品)]生产、销售;水产制品生产、销售;水产品贸易;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家规定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**; | 一般经营项目:速冻食品[速冻其他食品(速冻肉制品)]生产、销售(全国工业产品生产许可证有效期至2017年3月25日止);水产品贸易;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家规定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外**; | 2015-08-31 |
经营范围变更 | 一般经营项目:速冻食品[速冻其他食品(速冻肉制品)]生产、销售;水产制品生产、销售;水产品贸易;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家规定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**; | 一般经营项目:速冻食品[速冻其他食品(速冻肉制品)]生产、销售(全国工业产品生产许可证有效期至2017年3月25日止);水产品贸易;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家规定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外**; | 2015-08-30 |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:章礼森 | 证件号码:******,姓名:陈庆堂 | 2013-03-19 |
其他变更 | 陈庆堂:90%; | 陈庆堂:80%; | 2008-09-16 |
出资额变更 | 陈庆堂:1350万元; | 陈庆堂:1200万元; | 2008-09-16 |
投资人变更 | 何康华,150(万元)10%; [新增]
陈庆堂,1350(万元)90%; [新增] | 唐光铃,300(万元)20%; [退出]
陈庆堂,1200(万元)80%; [退出]
陈庆堂,null(万元)%; [退出] | 2008-09-16 |
其他变更 | ***** | *****99 | 2008-03-19 |
经营期限变更 | 经营期限(自)2004-06-23,经营期限(至)2054-06-22 | 经营期限(自)2004-06-23,经营期限(至) | 2008-03-19 |
其他变更 | 陈庆堂(执行董事)(董事);唐光铃(总经理)(总经理) | 李国水(董事)(董事);邱周平(董事长)(董事长);陈庆堂()(执行董事);林祥杰();吴建华(监事)(监事) | 2007-04-23 |
法定代表人变更 | 陈庆堂 | 邱周平 | 2007-04-23 |
经营范围变更 | 鳗鱼等水产品收加、生产加工、销售;水产品贸易;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家规定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外** | 鳗鱼生产加工、销售;水产品贸易;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家规定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外** | 2007-04-23 |
投资人变更 | 陈庆堂;出资额; [新增]
1200( + 166.66667% )(万元);
80( + 166.66667% )%;
唐光铃;出资额; [新增]
300( + 900% )(万元);
20% [新增] | 林祥杰;出资额; [退出]
450(万元);
30%;
邱周平;出资额; [退出]
600(万元);
40%;
李国水;出资额; [退出]
450(万元);
30% [退出] | 2007-04-23 |
投资人变更 | 李国水;出资额; [新增]
450( + 50% )(万元);
30( + 17.1875% )%;
邱周平;出资额; [新增]
600( + 2900% )(万元);
40( + 14.28571% )%;
林祥杰;出资额; [新增]
450(万元);
30% [新增] | 李国水;出资额:384(万元); [退出]
25.6%; [退出]
郑长鹤;出资额; [退出]
195(万元); [退出]
13%;
邱周平;出资额:525(万元); [退出]
35%;
姚伟;出资额; [退出]
300(万元);
20%;
董美娇;出资额; [退出]
96(万元); [退出]
6.4% [退出] | 2006-06-15 |
其他变更 | 林祥杰 | 董美娇(董事)(董事);郑长鹤(董事)(董事);姚伟(副董事长)(副董事长) | 2006-06-15 |
投资人变更 | 姚伟;出资额; [新增]
300(万元); [新增]
20( - 39.9994% )%;
李国水;出资额; [新增]
384(万元); [新增]
25.6%; [新增]
董美娇;出资额; [新增]
96(万元); [新增]
6.4%; [新增]
郑长鹤;出资额; [新增]
195(万元); [新增]
13( + 4.28365% )%;
邱周平;出资额; [新增]
525(万元); [新增]
35% [新增] | 姚伟;出资额:300(万元); [退出]
33.333%; [退出]
李国水;出资额:225(万元); [退出]
25%;
郑长鹤;出资额:112.2(万元); [退出]
12.466%; [退出]
邱周平;出资额:262.8(万元); [退出]
29.2% [退出] | 2005-01-11 |
注册资本变更 | 1500万元( + 66.66667% ) | 900万元 | 2005-01-11 |
经营范围变更 | 鳗鱼生产加工、销售;水产品贸易;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家规定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外** | 鳗鱼生产加工、销售;水产品贸易** | 2005-01-11 |
实收资本变更 | 1500万元( + 66.66667% ) | 900万元 | 2005-01-11 |
法定代表人变更 | 邱周平 | 幸垂镛 | 2004-12-14 |
其他变更 | 郑长鹤(董事)(董事);姚伟(副董事长)(副董事长);邱周平(董事长)(董事长);徐明(董事)(董事);李国水(董事)(董事) | 幸垂镛(董事长);顾成兵(董事);万爱国(董事);顾成兵(董事);万爱国(董事) | 2004-12-14 |
实收资本变更 | 900万元( + 80% ) | 500万元 | 2004-12-14 |
其他变更 | 吴建华(监事)(监事) | 胡燕(监事) | 2004-12-14 |
注册资本变更 | 900万元( + 80% ) | 500万元 | 2004-12-14 |
投资人变更 | 邱周平;出资额; [新增]
262.8(万元); [新增]
29.2%; [新增]
郑长鹤;出资额; [新增]
112.2(万元); [新增]
12.466%; [新增]
李国水;出资额; [新增]
225(万元); [新增]
25( - 16.66667% )%;
姚伟;出资额; [新增]
300( + 100% )(万元);
33.333% [新增] | 熊国荣;出资额; [退出]
150(万元);
30%;
幸垂镛;出资额; [退出]
200(万元);
40%;
姚伟;出资额:150(万元); [退出]
30% [退出] | 2004-12-14 |