变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
股东变更 | 谢志明 [新增]
证照号码:***
林秀珍 [新增]
证照号码:*** | 杜京展 [退出]
证照号码:*** | 2022-07-05 |
公司类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2022-07-05 |
法定代表人 | 谢志明 | 杜京展 | 2022-07-05 |
联络员备案 | 谢志明 | 杜京展 | 2022-07-05 |
董监事高管备案 | 执行董事(法定代表人):谢志明 证件号码:*** 经理:谢志明 证件号码:*** 财务负责人:谢志明 证件号码:*** 监事:林秀珍 证件号码:*** | 执行董事(法定代表人):杜京展 证件号码:*** 监事:胡爱丽 证件号码:*** 经理:杜京展 证件号码:*** | 2022-07-05 |
章程备案 | 新章程 | 旧章程 | 2022-07-05 |
章程修正案备案 | 2021-01-11住所变更 | 旧章程 | 2021-01-12 |
住所变更 | 福建省泉州市丰泽区东海街道浔埔社区浔埔路31-5号201室 | 福建省泉州市丰泽区东湖街道凤山社区甘霖路101号创新园4楼401 | 2021-01-12 |
董事备案 | 杜京展 [新增] | 林超英 [退出] | 2020-09-29 |
主要成员 | 胡爱丽 [新增] | 谢佳伟 [退出] | 2020-09-29 |
监事备案 | 胡爱丽 [新增] | 谢佳伟 [退出] | 2020-09-29 |
主要成员 | 杜京展 [新增] | 林超英 [退出] | 2020-09-29 |
出资情况 | 杜京展 证照号码:*****6; | 林超英 证照号码:*****X; | 2020-09-29 |
经理备案 | 杜京展 [新增] | 林超英 [退出] | 2020-09-29 |
联络员备案 | 杜京展 | 林超英 | 2020-09-29 |
住所变更 | 福建省泉州市丰泽区东湖街道凤山社区甘霖路101号创新园4楼401 | 福建省泉州市丰泽区泉秀街道华丰社区宝洲街666号时代广场B幢403室 | 2020-09-29 |
法定代表人变更 | 杜京展 | 林超英 | 2020-09-29 |
章程备案 | - | 旧章程 | 2020-09-29 |
投资人变更 | 杜京展 证照号码:***; [新增] | 林超英 证照号码:***; [退出] | 2020-09-29 |
董事备案 | 林超英 [新增] | 刘彩云 [退出] | 2020-04-28 |
监事备案 | 谢佳伟 [新增] | 刘晓辉 [退出] | 2020-04-28 |
主要成员 | 谢佳伟 [新增] | 刘晓辉 [退出] | 2020-04-28 |
出资情况 | 林超英 证照号码:*****X; | 刘彩云 证照号码:*****3;
刘晓辉 证照号码:*****X; | 2020-04-28 |
主要成员 | 林超英 [新增] | 刘彩云 [退出] | 2020-04-28 |
经理备案 | 林超英 [新增] | 刘彩云 [退出] | 2020-04-28 |
投资人变更 | 林超英 证照号码:******; [新增] | 刘彩云 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2020-04-28 |
增 补 换照 | 新照 91350503MA31JPKF56 | 旧照 91350503MA31JPKF56 | 2020-04-28 |
联络员备案 | 林超英 | 刘彩云 | 2020-04-28 |
增 补 换照 | 新照 ********MA31JPKF56 | 旧照 ********MA31JPKF56 | 2020-04-28 |
章程备案 | 2020-04-24股东、公司类型 | 旧章程 | 2020-04-28 |
法定代表人变更 | 林超英 | 刘彩云 | 2020-04-28 |
投资人变更 | 林超英 证照号码:******************; [新增] | 刘彩云 证照号码:******************; [退出]
刘晓辉 证照号码:******************; [退出] | 2020-04-28 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-04-28 |
主要成员 | 刘彩云 [新增] | 张灵希 [退出] | 2019-12-12 |
经理备案 | 刘彩云 [新增] | 张灵希 [退出] | 2019-12-12 |
监事备案 | 刘晓辉 [新增] | 吴启銮 [退出] | 2019-12-12 |
主要成员 | 刘晓辉 [新增] | 吴启銮 [退出] | 2019-12-12 |
出资情况 | 刘彩云 证照号码:*****3;
刘晓辉 证照号码:*****X; | 张灵希 证照号码:*****0;
吴启銮 证照号码:*****2; | 2019-12-12 |
投资人变更 | 刘彩云 证照号码********* 证照号码:******; [新增] | 张灵希 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2019-12-12 |
董事备案 | 刘彩云 [新增] | 张灵希 [退出] | 2019-12-12 |
投资人变更 | 刘彩云 证照号码:******************; [新增]
刘晓辉 证照号码:******************; [新增] | 张灵希 证照号码:******************; [退出]
吴启銮 证照号码:******************; [退出] | 2019-12-12 |
章程备案 | 2019-12-12投资人(股权)变更 | 旧章程 | 2019-12-12 |
联络员备案 | 刘彩云 | 张灵希 | 2019-12-12 |
法定代表人变更 | 刘彩云 | 张灵希 | 2019-12-12 |
主要成员 | 张灵希 [新增] | 洪金星 [退出] | 2018-09-18 |
董事备案 | 张灵希 [新增] | 洪金星 [退出] | 2018-09-18 |
主要成员 | 吴启銮 [新增] | 陈雄锋 [退出] | 2018-09-18 |
经理备案 | 张灵希 [新增] | 洪金星 [退出] | 2018-09-18 |
出资情况 | 张灵希 证照号码:*****0;
吴启銮 证照号码:*****2; | 洪金星 证照号码:*****9;
陈雄锋 证照号码:*****3; | 2018-09-18 |
投资人变更 | 张灵希 证照号码********* 证照号码:******; [新增] | 洪金星 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2018-09-18 |
监事备案 | 吴启銮 [新增] | 陈雄锋 [退出] | 2018-09-18 |
联络员备案 | 张灵希 | 洪金星 | 2018-09-18 |
住所变更 | 福建省泉州市丰泽区泉秀街道华丰社区宝洲街666号时代广场B幢403室 | 福建省泉州市丰泽区泉秀街道丁荣路33号御殿花园1A2001 | 2018-09-18 |
章程备案 | 2018-09-13住所变更、法定代表人变更、投资人(股权)变更 | 旧章程 | 2018-09-18 |
法定代表人变更 | 张灵希 | 洪金星 | 2018-09-18 |
投资人变更 | 张灵希 证照号码:******************; [新增]
吴启銮 证照号码:******************; [新增] | 洪金星 证照号码:******************; [退出]
陈雄锋 证照号码:******************; [退出] | 2018-09-18 |
增 补 换照 | 新照 91350503MA31JPKF56 | 旧照 91350503MA31JPKF56 | 2018-08-09 |
增 补 换照 | 新照 ********MA31JPKF56 | 旧照 ********MA31JPKF56 | 2018-08-09 |
经营范围变更 | 销售:服装、鞋帽、日用百货、箱包、工艺品、体育用品(不含弩)、皮革制品、卫生用品、纺织品、饰品、户外用品、茶具、陶瓷、家具、玩具、电子产品、家用电器、五金产品、汽车配件、办公设备及耗材。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 销售:服装、鞋帽、日用百货、箱包、工艺品、皮革制品、纺织品、饰品、户外用品、家具、玩具、电子产品、家用电器、五金产品、汽车配件、办公设备及耗材。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-08-09 |
章程修正案备案 | 2018-08-07经营范围 | 旧章程 | 2018-08-09 |
章程修正案备案 | 2018-05-23住所变更 | 旧章程 | 2018-05-28 |
住所变更 | 福建省泉州市丰泽区泉秀街道丁荣路33号御殿花园1A2001 | 福建省泉州市丰泽区丰泽街道后坂社区福田路167号东区5栋508室 | 2018-05-28 |