变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
期限变更 | 2040-12-31 | 2020-12-31 | 2020-11-18 |
投资人变更 | 1辽宁省广播电视中心发射台;2辽宁卫星广播电视地球站;3辽宁省广播电视技术保障中心; | 1辽宁省广播电视中心发射台;2辽宁卫星广播电视地球站;3辽宁省广播电视传输发射中心; | 2020-07-15 |
高级管理人员备案 | 1李安董事长;2费宝堂董事;3沈光明监事;4潘福董事; | 1王晓刚董事;2李安董事长;3费宝堂董事;4胡国林董事;5沈光明监事;6龚希魁监事;7潘福董事;8李明董事;9赵明元监事会主席;10杨世伟董事; | 2020-07-15 |
投资人变更 | 辽宁省广播电视中心发射台;
辽宁卫星广播电视地球站;
辽宁省广播电视技术保障中心; [新增] | 辽宁省广播电视中心发射台;
辽宁卫星广播电视地球站;
辽宁省广播电视传输发射中心; [退出] | 2020-07-15 |
高级管理人员备案 | 李安董事长
费宝堂董事
沈光明监事
潘福董事 | 王晓刚董事 [退出]
李安董事长
费宝堂董事
胡国林董事 [退出]
沈光明监事
龚希魁监事 [退出]
潘福董事
李明董事 [退出]
赵明元监事会主席 [退出]
杨世伟董事 [退出] | 2020-07-15 |
财务负责人 | 王佳 | - | 2017-01-06 |
高级管理人员备案 | 1费宝堂董事;2龚希魁监事;3胡国林董事;4李安董事长;5李明董事;6潘福董事;7沈光明监事会主席;8王晓刚董事;9杨世伟董事;10赵明元监事; | 1韩毅董事;2李安董事长;3刘大鹰董事;4陶利国监事;5王晓刚董事;6杨世伟董事;7张福南监事;8张友林董事;9赵明元监事;10左大方董事; | 2017-01-06 |
高级管理人员备案 | 1王晓刚董事;2李安董事长;3费宝堂董事;4胡国林董事;5沈光明监事;6龚希魁监事;7潘福董事;8李明董事;9赵明元监事会主席;10杨世伟董事; | 1刘大鹰董事;2韩毅董事;3陶利国监事;4张福南监事;5张友林董事;6左大方董事;7赵明元监事;8杨世伟董事;9李安董事长;10王晓刚董事; | 2016-05-19 |
联络员备案 | 费宝堂 | - | 2016-05-19 |
财务负责人 | 王佳 | - | 2016-05-19 |
高级管理人员备案 | 王晓刚董事
李安董事长
费宝堂董事 [新增]
胡国林董事 [新增]
沈光明监事 [新增]
龚希魁监事 [新增]
潘福董事 [新增]
李明董事 [新增]
赵明元监事会主席
杨世伟董事 | 刘大鹰董事 [退出]
韩毅董事 [退出]
陶利国监事 [退出]
张福南监事 [退出]
张友林董事 [退出]
左大方董事 [退出]
赵明元监事
杨世伟董事
李安董事长
王晓刚董事 | 2016-05-19 |
高级管理人员备案 | 1王晓刚董事;2李安董事长;3费宝堂董事;4胡国林董事;5沈光明监事;6龚希魁监事;7潘福董事;8李明董事;9赵明元监事会主席;10杨世伟董事; | 1刘大鹰董事;2韩毅董事;3陶利国监事;4张福南监事;5张友林董事;6左大方董事;7赵明元监事;8杨世伟董事;9李安董事长;10王晓刚董事; | 2016-05-18 |
高级管理人员备案 | 1李安董事长;2杨世伟董事;3张福南监事;4赵明元监事;5韩毅董事;6陶利国监事;7左大方董事;8刘大鹰董事;9王晓刚董事;10张友林董事; | 1张福南监事;2赵明元监事;3韩毅董事长;4陶利国监事;5王福亚董事;6左大方董事;7刘大鹰董事;8王晓刚董事;9张友林董事; | 2014-07-18 |
负责人变更 | 李安 | 韩毅 | 2014-07-18 |
高级管理人员备案 | 李安董事长 [新增]
杨世伟董事 [新增]
张福南监事
赵明元监事
韩毅董事
陶利国监事
左大方董事
刘大鹰董事
王晓刚董事
张友林董事 | 张福南监事
赵明元监事
韩毅董事长
陶利国监事
王福亚董事 [退出]
左大方董事
刘大鹰董事
王晓刚董事
张友林董事 | 2014-07-18 |
负责人变更 | 李安 | 韩毅 | 2014-07-17 |
高级管理人员备案 | 1李安董事长;2杨世伟董事;3张福南监事;4赵明元监事;5韩毅董事;6陶利国监事;7左大方董事;8刘大鹰董事;9王晓刚董事;10张友林董事; | 1张福南监事;2赵明元监事;3韩毅董事长;4陶利国监事;5王福亚董事;6左大方董事;7刘大鹰董事;8王晓刚董事;9张友林董事; | 2014-07-17 |
负责人变更 | 韩毅 | 左大方 | 2014-02-25 |
高级管理人员备案 | 张福南监事
赵明元监事
韩毅董事长
陶利国监事
王福亚董事
左大方董事
刘大鹰董事
王晓刚董事
张友林董事 | 赵明元监事
张福南监事
韩毅董事
陶利国监事
王福亚董事
左大方董事长
刘大鹰董事
王晓刚董事
张友林董事 | 2014-02-25 |
- | 2000 | 1000 | 2009-05-26 |
实收资本变更 | 2000( + 100% ) | 1000 | 2009-05-26 |
注册资本变更 | 2000( + 100% ) | 1000 | 2009-05-26 |
高级管理人员备案 | 张福南监事 [新增]
赵明元监事 [新增]
韩毅董事 [新增]
陶利国监事 [新增]
王福亚董事
张友林董事
左大方董事长
刘大鹰董事
王晓刚董事 [新增] | 王福亚董事
吴恩学董事 [退出]
张达监事 [退出]
张连昌监事 [退出]
张友林董事
左大方董事长
堵阿当董事 [退出]
李家志监事 [退出]
刘大鹰董事 | 2008-06-06 |
名称变更 | 辽宁有线电视网络传输有限公司 | 辽宁广播电视网络传输有限公司 | 2001-12-11 |
经营范围变更 | 有线电视网络的施工、开发、经营,广播电视器材销售,电视传输覆盖网络设计,广播电视卫星地面接收设备安装、调试。 | 辽宁省境内的广播电视传输覆盖网的建设、开发、经营、管理,广播电视器材销售;电视传输覆盖网设计,广播电视卫星地面接收设备安装、调试。 | 2001-12-11 |
经营范围变更 | 辽宁省境内的广播电视传输覆盖网的建设、开发、经营、管理,广播电视器材销售;电视传输覆盖网设计,广播电视卫星地面接收设备安装、调试。 | 辽宁省境内的广播电视传输覆盖网的建设、开发、经营、管理,广播电视器材销售。 | 2001-05-10 |
分支机构备案 | 辽宁有线电视网络传输有限公司大东分公司
辽宁有线电视网络传输有限公司皇姑分公司
辽宁有线电视网络传输有限公司浑南分公司
辽宁有线电视网络传输有限公司沈煤分公司
辽宁有线电视网络传输有限公司沈阳分公司
辽宁有线电视网络传输有限公司铁西分公司 | - | 2001-05-10 |
高级管理人员备案 | 堵阿当董事
李家志监事 [新增]
刘大鹰董事
王福亚董事 [新增]
吴恩学董事
张达监事 [新增]
张连昌监事
张友林董事 [新增]
左大方董事长 | 刘大鹰董事
吴恩学董事
张连昌监事
左大方董事长
堵阿当董事 | 2001-05-10 |
分公司/分支机构备案 | 辽宁有线电视网络传输有限公司大东分公司
辽宁有线电视网络传输有限公司皇姑分公司
辽宁有线电视网络传输有限公司浑南分公司
辽宁有线电视网络传输有限公司沈煤分公司
辽宁有线电视网络传输有限公司沈阳分公司
辽宁有线电视网络传输有限公司铁西分公司 | - | 2001-05-10 |