沈阳天高通讯电子有限公司,办公室地址位于东北第一大城市,一朝发祥地,两代帝王都的沈阳,沈阳经济技术开发区浑河十一街8号,我公司主要提供通讯器材、机械电子设备、粮食机械配件批发、零售;通信器材维修;监控设备批发、零售、维修;线路工程施工、维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
联系方式
- 公司地址:
- 沈阳经济技术开发区浑河十一街8号
- 经理:
- 张军伟
- 电子邮件:
- nianhua723@163.com
- 邮政编码:
- 110000
- 地区编码:
- 210106
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 130****9369 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 沈阳天高通讯电子有限公司 |
简称: | 天高通讯电子 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 通讯器材(不含无线设备)、机械电子设备、粮食机械配件批发、零售;通信器材维修;监控设备批发、零售、维修;线路工程施工(持资质证经营)、维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。 |
营业执照号码: | 91210106711118654G |
发证机关: | 沈阳市铁西区市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 1998年07月24日 |
注册资本: | 人民币500 万元 (万元) |
所属分类: | 其他摄影器材公司 » 铁西区其他摄影器材公司 |
所属城市: | 沈阳企业网 » 铁西区 |
顺企编码: | 10548778 |
沈阳天高通讯电子有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
高学武 | 100% | 人民币1000万元 |
沈阳天高通讯电子有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 高学武监事 张军伟执行董事兼经理 [新增] | 高学武监事 焦云龙执行董事兼经理 [退出] | 2017-02-28 |
负责人变更 | 张军伟 | 焦云龙 | 2017-02-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1高学武监事;2张军伟执行董事兼经理; | 1高学武监事;2焦云龙执行董事兼经理; | 2017-02-28 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2014-09-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1高学武监事;2焦云龙执行董事兼经理; | 1刘斌执行董事;2刘红新监事; | 2014-09-25 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1高学武; | 1刘红新;2刘红艳;3刘斌; | 2014-09-25 |
投资人变更 | 高学武; [新增] | 刘红新; [退出] 刘红艳; [退出] 刘斌; [退出] | 2014-09-25 |
高级管理人员备案 | 高学武监事 [新增] 焦云龙执行董事兼经理 [新增] | 刘斌执行董事 [退出] 刘红新监事 [退出] | 2014-09-25 |
负责人变更 | 焦云龙 | 刘斌 | 2014-09-25 |
其他事项备案 | 500 | 50 | 2014-09-25 |
期限变更 | - | 2018-07-24 | 2014-05-07 |
注册资本变更 | 1000( + 1900% ) | 50 | 2014-05-07 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1000 | 50 | 2014-05-07 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2018-07-24 | 2014-05-07 | |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1刘红艳;2刘红新;3刘斌; | 1刘斌;2刘红新;3刘红艳; | 2011-09-22 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 沈阳经济技术开发区浑河十一街8号 | 沈阳市和平区南京北街21号 | 2011-09-22 |
投资人变更 | 刘红艳; 刘红新; 刘斌; | 刘斌; 刘红新; 刘红艳; | 2011-09-22 |
经营范围变更 | 通讯器材(不含无线设备)、机械电子设备、粮食机械配件批发、零售;通信器材维修;监控设备批发、零售、维修;线路工程施工(持资质证经营)、维护。 | 通讯器材(不含无线设备)、机械电子设备、粮食机械配件、涂料批发、零售;通信器材维修;监控设备批发、零售、维修;线路工程施工(持资质证经营)、维护。 | 2008-07-09 |
高级管理人员备案 | 刘斌执行董事 刘红新监事 [新增] | 刘斌执行董事 程思扬监事 [退出] | 2008-07-09 |
期限变更 | 2018-07-24 | 2008-07-24 | 2008-07-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1刘斌执行董事;2刘红新监事; | 1刘斌执行董事;2程思扬监事; | 2008-07-09 |
经营范围变更 | 通讯器材(不含无线设备)、机械电子设备、粮食机械配件、涂料批发、零售;通信器材维修;监控设备批发、零售、维修;线路工程施工(持资质证经营)、维护。 | 通讯器材(不含无线设备)、机械电子设备、粮食机械配件、涂料批发、零售;通信器材维修 | 2005-10-11 |
投资人变更 | 刘斌; 刘红艳; [新增] 刘红新; [新增] | 刘斌; 沈阳精力达机电产品有限公司; [退出] | 2005-07-26 |
高级管理人员备案 | 程思扬监事 刘斌执行董事 | 刘斌执行董事 程思扬监事 | 2005-07-26 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1程思扬监事;2刘斌执行董事; | 1刘斌执行董事;2程思扬监事; | 2005-07-26 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1刘斌;2刘红艳;3刘红新; | 1刘斌;2沈阳精力达机电产品有限公司; | 2005-07-26 |
沈阳天高通讯电子有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
高学武 | 监事 |
张军伟 | 执行董事兼经理 |
沈阳天高通讯电子有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1690440 | L&H | 科学仪器 | 9 | 商标续展完成 | 2000-11-01 | |
1690440 | L&H | 科学仪器 | 9 | 商标续展完成 | 2000-11-01 |
沈阳天高通讯电子有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
沈阳在田电子有限公司 | 沈阳在田电子有限公司 | 沈阳市和平区南京北街21号 | 52.00% |
沈阳天高通讯电子有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
沈阳天高通讯电子有限公司第一分公司 | 2008-10-20 00:00:00.000 |
沈阳天高通讯电子有限公司的法律诉讼:
文书名称 | 日期 | 编号 |
案外人宋旭异议一案执行裁定书 | 2016-05-12 | (2016)辽01执异226号 |
案外人王淑媛异议一案执行裁定书 | 2016-05-12 | (2016)辽01执异228号 |
案外人关欣异议一案执行裁定书 | 2016-05-12 | (2016)辽01执异291号 |
案外人陈东明、宋旭异议一案执行裁定书 | 2016-05-12 | (2016)辽01执异225号 |
案外人王铁群异议一案执行裁定书 | 2016-05-12 | (2016)辽01执异220号 |
案外人杨立异议一案执行裁定书 | 2016-05-12 | (2016)辽01执异265号 |
案外人刘丽岩异议一案执行裁定书 | 2016-05-12 | (2016)辽01执异277号 |
沈阳市韧铁二厂与兴业银行股份有限公司沈阳分行、沈阳天高通讯电子有限公司、人沈晓华、岳畅、赵光华、张静、人高学武、刘斌金融借款合同纠纷二审民事判决书 | 2016-06-07 | (2016)辽01民终字第4023号 |
兴业银行股份有限公司沈阳分行与沈阳天高通讯电子有限公司、沈阳市韧铁二厂等金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 2015-09-07 | (2015)沈和民三初字第00532号 |
本页是 [沈阳天高通讯电子有限公司] 在顺企网沈阳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。