变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
注册资本 | 5000 人民币( - 16.66667% ) | 6000 人民币 | 2022-01-24 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-01-24 | 2021-07-29 | 2022-01-24 |
章程修正案 | - | - | 2021-08-02 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-07-29 | 2020-08-10 | 2021-08-02 |
地址 | 深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼1801 | 深圳市龙华新区东环一路油松科技大厦12楼B区1219室 | 2021-08-02 |
成员 | 刘小银(监事),王艳(董事),董中华(总经理),董中华(董事),黄受庄(监事会主席),刘燕妮(董事),洪渝(董事),DONG
LI(董事长),陈明(职工监事) | 黄受庄(监事会主席),DONG
LI(董事长),王晓飞(董事),王艳(董事),董中华(总经理),杨华成(董事),陈明(职工监事),刘小银(监事),丁海芳(董事),董中华(董事),钟红娟(董事) | 2020-08-18 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-08-10 | 2018-06-20 | 2020-08-18 |
副本数 | 2 | 3 | 2020-08-18 |
其他董事信息 | 刘小银(监事),
王艳(董事),
董中华(总经理),
董中华(董事),
黄受庄(408C),
刘燕妮(董事), [新增]
洪渝(董事), [新增]
DONG LI(董事长),
陈明(408B) | 黄受庄(408C),
DONG LI(董事长),
王晓飞(董事), [退出]
王艳(董事),
董中华(总经理),
杨华成(董事), [退出]
陈明(408B),
刘小银(监事),
丁海芳(董事), [退出]
董中华(董事),
钟红娟(董事) [退出] | 2020-08-18 |
升级换照 | - | - | 2020-08-18 |
监事信息 | 陈明(职工监事)
黄受庄(监事会主席)
刘小银(监事) [新增] | 范安平(监事) [退出]
陈明(职工监事)
黄受庄(监事会主席) | 2018-12-14 |
成员 | 陈明(职工监事),刘小银(监事),黄受庄(监事会主席) | 范安平(监事),黄受庄(监事会主席),陈明(职工监事) | 2018-12-14 |
高级管理人员备案 | 职工监事:黄受庄
监事:刘小银 [新增]
执行监事:陈明 | 职工监事:黄受庄
执行监事:陈明
监事:范安平 [退出] | 2018-12-14 |
一般经营项目 | 充电器、UPS电源及其配件、五金制品、塑胶制品、模具;沙滩车、卡丁车、玩具、娱乐休闲型电动车、运动型电动车、高尔夫球车、滑板车、电动滑板车、电动二轮车、电动三轮车、游艺车、轮椅车、观光车、电动工具、马达、控制器、电源、低速电动车(含无人驾驶技术)、机器人技术、智能搬运机器人、工业智能机器人与自动化设备、自动化物流仓储设备、控制系统软件、清洁设备及配件(不含限制类项目)的技术开发、销售、服务及租赁;相关信息技术的开发与信息咨询,从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品)。(以上均根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)” | 充电器、UPS电源及其配件、五金制品、塑胶制品、模具;沙滩车、卡丁车、玩具、娱乐休闲型电动车、运动型电动车、高尔夫球车、滑板车、电动滑板车、电动二轮车、电动三轮车、游艺车、轮椅车、观光车、电动工具、马达、控制器、电源(不含限制类项目)的技术开发与销售;相关信息技术的开发与信息咨询,从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品)。(以上均根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营) | 2018-07-23 |
- | 充电器、UPS电源及其配件、五金制品、塑胶制品、模具;沙滩车、卡丁车、玩具、娱乐休闲型电动车、运动型电动车、高尔夫球车、滑板车、电动滑板车、电动二轮车、电动三轮车、游艺车、轮椅车、观光车、电动工具、马达、控制器、电源、低速电动车(含无人驾驶技术)、机器人技术、智能搬运机器人、工业智能机器人与自动化设备、自动化物流仓储设备、控制系统软件、清洁设备及配件(不含限制类项目)的技术开发、销售、服务及租赁;相关信息技术的开发与信息咨询,从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品)。(以上均根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)” | 充电器、UPS电源及其配件、五金制品、塑胶制品、模具;沙滩车、卡丁车、玩具、娱乐休闲型电动车、运动型电动车、高尔夫球车、滑板车、电动滑板车、电动二轮车、电动三轮车、游艺车、轮椅车、观光车、电动工具、马达、控制器、电源(不含限制类项目)的技术开发与销售;相关信息技术的开发与信息咨询,从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品)。(以上均根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营) | 2018-07-23 |
章程备案 | 2018-06-20 | 2017-11-22 | 2018-07-23 |
成员 | 深圳市玛西尔能源技术有限公司
5340(万元)89%
洪天峰
60(万元)1%
深圳市恩斯特投资企业(有限合伙)
600(万元)10% | 深圳市玛西尔能源技术有限公司
908.16328(万元)89%
深圳市恩斯特投资企业(有限合伙)
1024082(万元)10%
洪天峰
10.2041(万元)1% | 2017-12-29 |
期限 | 永续经营 | 从2002-02-05至2052-02-04 | 2017-12-29 |
注册资本 | 6000,156( + 587915.25784% ) | 1020.4082,156 | 2017-12-29 |
投资人 | 名称:深圳市玛西尔能源技术有限公司,出资额:5340,出资比例:89名称:洪天峰,出资额:60,出资比例:1名称:深圳市恩斯特投资企业(有限合伙),出资额:600,出资比例:10 | 名称:深圳市玛西尔能源技术有限公司,出资额:908.16328,出资比例:89名称:深圳市恩斯特投资企业(有限合伙),出资额:1024082,出资比例:10名称:洪天峰,出资额:10.2041,出资比例:1 | 2017-12-29 |
注册资本 | 6000 人民币( + 487.99998% ) | 1020.4082 人民币 | 2017-12-29 |
期限 | 永续经营 | 自2002-02-05至2052-02-04 | 2017-12-29 |
成员 | 王艳(董事),黄受庄(监事会主席),丁海芳(董事),陈明(职工监事),钟红娟(董事),王晓飞(董事),杨华成(董事),董中华(董事),DONG
LI(董事长),范安平(监事) | 陈薇(监事),董中华(执行董事) | 2017-12-29 |
投资人 | 深圳市玛西尔能源技术有限公司 5340(万元)89% 洪天峰 60(万元)1% 深圳市恩斯特投资企业(有限合伙) 600(万元)10% | 深圳市玛西尔能源技术有限公司 908.16328(万元)89% 深圳市恩斯特投资企业(有限合伙) 1024082(万元)10% 洪天峰 10.2041(万元)1% | 2017-12-29 |
高级管理人员备案 | 执行监事:陈明 [新增]
职工监事:黄受庄 [新增]
董事:钟红娟 [新增]
董事:丁海芳 [新增]
董事:王晓飞 [新增]
董事:杨华成 [新增]
董事:董中华
董事长:DONG [新增]
LI [新增]
监事:范安平 [新增]
董事:王艳 [新增] | 监事:陈薇 [退出]
执行董事:董中华 | 2017-12-29 |
投资人变更 | 股东名称:深圳市玛西尔能源技术有限公司、出资额:5340( + 487.99999% )、出资比例:89;
股东名称:深圳市恩斯特投资企业(有限合伙)、出资额:600( + 487.99998% )、出资比例:10;
股东名称:洪天峰、出资额:60( + 487.99894% )、出资比例:1; | 股东名称:深圳市玛西尔能源技术有限公司、出资额:908.163280、出资比例:89;
股东名称:洪天峰、出资额:10.204100、出资比例:1;
股东名称:深圳市恩斯特投资企业(有限合伙)、出资额:10240820、出资比例:10; | 2017-12-29 |
市场主体类型变更 | 1229 | 1100 | 2017-12-29 |
期限变更 | 2002-02-05,, | 2002-02-05,2052-02-04,50 | 2017-12-29 |
注册资本变更 | 6000( + 487.99998% ) | 1020.4082 | 2017-12-29 |
投资人变更 | 名称:深圳市玛西尔能源技术有限公司,出资额:5340( + 487.99999% ),出资比例:89
名称:洪天峰,出资额:60( + 487.99894% ),出资比例:1
名称:深圳市恩斯特投资企业(有限合伙),出资额:600( + 487.99998% ),出资比例:10 | 名称:深圳市玛西尔能源技术有限公司,出资额:908.16328,出资比例:89
名称:深圳市恩斯特投资企业(有限合伙),出资额:1024082,出资比例:10
名称:洪天峰,出资额:10.2041,出资比例:1 | 2017-12-29 |
期限变更 | 永续经营 | 从2002-02-05至2052-02-04 | 2017-12-29 |
市场主体类型变更 | 其他股份有限公司(非上市) | 有限责任公司 | 2017-12-29 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-11-22 | 2017-07-27 | 2017-12-29 |
注册资本变更 | 6000人民币( + 487.99998% ) | 1020.4082人民币 | 2017-12-29 |
其他董事信息 | 王艳(董事)
董中华(董事)
杨华成(董事)
王晓飞(董事)
丁海芳(董事)
钟红娟(董事) | - | 2017-12-29 |
董事长或执行董事成员 | DONG LI(董事长) [新增] | 董中华(执行董事) [退出] | 2017-12-29 |
名称变更 | 深圳玛西尔电动车股份公司 | 深圳玛西尔电动车有限公司 | 2017-12-29 |
监事信息 | 陈明(职工监事) [新增]
范安平(监事) [新增]
黄受庄(监事会主席) [新增] | 陈薇(监事) [退出] | 2017-12-29 |
投资人 | 名称:深圳市恩斯特投资企业(有限合伙),出资额:1024082,出资比例:10名称:洪天峰,出资额:10.2041,出资比例:1名称:深圳市玛西尔能源技术有限公司,出资额:908.16328,出资比例:89 | 名称:洪天峰,出资额:10.2041,出资比例:1名称:深圳市玛西尔能源技术有限公司,出资额:1010.2041,出资比例:99 | 2017-07-27 |
投资人 | 深圳市恩斯特投资企业(有限合伙) 1024082(万元)10% 洪天峰 10.2041(万元)1% 深圳市玛西尔能源技术有限公司 908.16328(万元)89% | 洪天峰 10.2041(万元)1% 深圳市玛西尔能源技术有限公司 1010.2041(万元)99% | 2017-07-27 |
投资人变更 | 股东名称:深圳市恩斯特投资企业(有限合伙)、出资额:10240820、出资比例:10; [新增]
股东名称:深圳市玛西尔能源技术有限公司、出资额:908.163280( - 10.10101% )、出资比例:89;
股东名称:洪天峰、出资额:10.204100、出资比例:1; | 股东名称:洪天峰、出资额:10.204100、出资比例:1;
股东名称:深圳市玛西尔能源技术有限公司、出资额:1010.204100、出资比例:99; | 2017-07-27 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-07-27 | 2017-07-21 | 2017-07-27 |
投资人变更 | 名称:深圳市恩斯特投资企业(有限合伙),出资额:1024082,出资比例:10 [新增]
名称:洪天峰,出资额:10.2041,出资比例:1
名称:深圳市玛西尔能源技术有限公司,出资额:908.16328( - 10.10101% ),出资比例:89 | 名称:洪天峰,出资额:10.2041,出资比例:1
名称:深圳市玛西尔能源技术有限公司,出资额:1010.2041,出资比例:99 | 2017-07-27 |
投资人 | 名称:深圳市玛西尔能源技术有限公司,出资额:1010.2041,出资比例:99名称:洪天峰,出资额:10.2041,出资比例:1 | 名称:洪天峰,出资额:10.2041,出资比例:1名称:深圳市玛西尔能源技术有限公司,出资额:1000,出资比例:98名称:董中华,出资额:10.2041,出资比例:1 | 2017-07-26 |
投资人 | 深圳市玛西尔能源技术有限公司 1010.2041(万元)99% 洪天峰 10.2041(万元)1% | 洪天峰 10.2041(万元)1% 深圳市玛西尔能源技术有限公司 1000(万元)98% 董中华 10.2041(万元)1% | 2017-07-26 |
投资人变更 | 股东名称:深圳市玛西尔能源技术有限公司、出资额:1010.204100( + 12041% )、出资比例:99;
股东名称:洪天峰、出资额:10.204100、出资比例:1; | 股东名称:洪天峰、出资额:10.204100、出资比例:1;
股东名称:董中华、出资额:10.204100、出资比例:1; [退出]
股东名称:深圳市玛西尔能源技术有限公司、出资额:1000、出资比例:98; | 2017-07-26 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-07-21 | 2016-06-23 | 2017-07-26 |
投资人变更 | 名称:深圳市玛西尔能源技术有限公司,出资额:1010.2041( + 12041% ),出资比例:99
名称:洪天峰,出资额:10.2041,出资比例:1 | 名称:洪天峰,出资额:10.2041,出资比例:1
名称:深圳市玛西尔能源技术有限公司,出资额:1000,出资比例:98
名称:董中华,出资额:10.2041,出资比例:1 [退出] | 2017-07-26 |
投资人 | 名称:洪天峰,出资额:10.2041,出资比例:1名称:董中华,出资额:10.2041,出资比例:1名称:深圳市玛西尔能源技术有限公司,出资额:1000,出资比例:98 | 名称:董中华,出资额:10.2041,出资比例:1101名称:深圳市玛西尔能源技术有限公司,出资额:1000,出资比例:98.9899 | 2016-07-21 |
注册资本 | 1020.4082( + 1101% ) | 1010.2041 | 2016-07-21 |
投资人 | 洪天峰 10.2041(万元)1% 董中华 10.2041(万元)1% 深圳市玛西尔能源技术有限公司 1000(万元)98% | 董中华 10.2041(万元)1101% 深圳市玛西尔能源技术有限公司 1000(万元)98.9899% | 2016-07-21 |
投资人变更 | 股东名称:深圳市玛西尔能源技术有限公司、出资额:1000、出资比例:98;
股东名称:洪天峰、出资额:10.204100、出资比例:1; [新增]
股东名称:董中华、出资额:10.204100、出资比例:1; | 股东名称:深圳市玛西尔能源技术有限公司、出资额:1000、出资比例:98.989900;
股东名称:董中华、出资额:10.204100、出资比例:110100; | 2016-07-21 |
投资人变更 | 名称:董中华,出资额:10.2041,出资比例:1
名称:深圳市玛西尔能源技术有限公司,出资额:1000,出资比例:98
名称:洪天峰,出资额:10.2041,出资比例:1 [新增] | 名称:董中华,出资额:10.2041,出资比例:1101
名称:深圳市玛西尔能源技术有限公司,出资额:1000,出资比例:98.9899 | 2016-07-21 |
注册资本变更 | 1020.4082( + 1101% ) | 1010.2041 | 2016-07-21 |
注册资本 | 人民币1010.2041 万元 | 人民币1020.4082 万元 | 2016-07-21 |
股东(投资人) | 董中华 10.2041(万元) 1101% 深圳市玛西尔能源技术有限公司 1000(万元) 98.9899% | 洪天峰 10.2041(万元) 1% 深圳市玛西尔能源技术有限公司 1000(万元) 98% 董中华 10.2041(万元) 1% | 2016-07-21 |
股东(投资人) | 深圳市玛西尔能源技术有限公司 400(万元) 39.5960% 董中华 10.2041(万元) 1101% 董李 600(万元) 59.3939% | 董中华 10.2041(万元) 1101% 深圳市玛西尔能源技术有限公司 1000(万元) 98.9899% | 2016-07-18 |
投资人 | 名称:董中华,出资额:10.2041,出资比例:1101名称:深圳市玛西尔能源技术有限公司,出资额:1000,出资比例:98.9899 | 名称:董中华,出资额:10.2041,出资比例:1101名称:董李,出资额:600,出资比例:59.3939名称:深圳市玛西尔能源技术有限公司,出资额:400,出资比例:39.596 | 2016-07-18 |
投资人 | 董中华 10.2041(万元)1101% 深圳市玛西尔能源技术有限公司 1000(万元)98.9899% | 董中华 10.2041(万元)1101% 董李 600(万元)59.3939% 深圳市玛西尔能源技术有限公司 400(万元)39.596% | 2016-07-18 |
投资人变更 | 股东名称:深圳市玛西尔能源技术有限公司、出资额:1000( + 150% )、出资比例:98.989900;
股东名称:董中华、出资额:10.204100、出资比例:110100; | 股东名称:深圳市玛西尔能源技术有限公司、出资额:400、出资比例:39.596000;
股东名称:董中华、出资额:10.204100、出资比例:110100;
股东名称:董李、出资额:600、出资比例:59.393900; [退出] | 2016-07-18 |
投资人变更 | 名称:董中华,出资额:10.2041,出资比例:1101
名称:深圳市玛西尔能源技术有限公司,出资额:1000( + 150% ),出资比例:98.9899 | 名称:董中华,出资额:10.2041,出资比例:1101
名称:深圳市玛西尔能源技术有限公司,出资额:400,出资比例:39.596
名称:董李,出资额:600,出资比例:59.3939 [退出] | 2016-07-18 |
投资人 | 名称:董中华,出资额:10.2041,出资比例:1101名称:董李,出资额:600,出资比例:59.3939名称:深圳市玛西尔能源技术有限公司,出资额:400,出资比例:39.596 | 名称:董李,出资额:600,出资比例:60名称:深圳市玛西尔能源技术有限公司,出资额:400,出资比例:40 | 2016-06-29 |
注册资本 | 1010.2041( + 12041% ) | 1000 | 2016-06-29 |
投资人 | 董中华 10.2041(万元)1101% 董李 600(万元)59.3939% 深圳市玛西尔能源技术有限公司 400(万元)39.596% | 董李 600(万元)60% 深圳市玛西尔能源技术有限公司 400(万元)40% | 2016-06-29 |
投资人变更 | 股东名称:深圳市玛西尔能源技术有限公司、出资额:400、出资比例:39.596000;
股东名称:董中华、出资额:10.204100、出资比例:110100; [新增]
股东名称:董李、出资额:600、出资比例:59.393900; | 股东名称:深圳市玛西尔能源技术有限公司、出资额:400、出资比例:40;
股东名称:董李、出资额:600、出资比例:60; | 2016-06-29 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-06-29 |
注册资本变更 | 1010.2041( + 12041% ) | 1000 | 2016-06-29 |
投资人变更 | 名称:董中华,出资额:10.2041,出资比例:1101 [新增]
名称:深圳市玛西尔能源技术有限公司,出资额:400,出资比例:39.596
名称:董李,出资额:600,出资比例:59.3939 | 名称:深圳市玛西尔能源技术有限公司,出资额:400,出资比例:40
名称:董李,出资额:600,出资比例:60 | 2016-06-29 |
章程备案 | - | - | 2016-06-29 |
注册资本 | 人民币1000 万元 | 人民币1010.2041 万元 | 2016-06-29 |
章程 | | | 2016-06-29 |
股东(投资人) | 董李 600(万元) 60% 深圳市玛西尔能源技术有限公司 400(万元) 40% | 深圳市玛西尔能源技术有限公司 400(万元) 39.5960% 董中华 10.2041(万元) 1101% 董李 600(万元) 59.3939% | 2016-06-29 |
一照一码升级 | | | 2015-09-16 |
高管人员 | 王倩(执行(常务)董事) 王倩(总经理) 陈薇(监事) | 陈薇(监事) 董中华(执行(常务)董事) 董中华(总经理) | 2015-09-16 |
董事成员 | 王倩(执行(常务)董事) 王倩(总经理) 陈薇(监事) | 陈薇(监事) 董中华(执行(常务)董事) 董中华(总经理) | 2015-09-16 |
法定代表人(负责人) | 王倩 | 董中华 | 2015-09-16 |
住所 | 深圳市南山区南海大道新保辉大厦22E | 深圳市龙华新区东环一路油松科技大厦12楼B区1219室 | 2015-09-16 |
成员 | 董中华 | 王倩 | 2015-09-16 |
统一社会信用代码 | *****W | - | 2015-09-16 |
成员 | 董中华(执行董事),董中华(总经理),陈薇(监事) | 陈薇(监事),王倩(执行董事),王倩(总经理) | 2015-09-16 |
负责人 | 董中华 | 王倩 | 2015-09-16 |
负责人变更 | 总经理:董中华;
董事长:董中华;
法定代表人:董中华;
监事:陈薇; | 董事长:王倩;
总经理:王倩;
监事:陈薇;
法定代表人:王倩; | 2015-09-16 |
高级管理人员备案 | 总经理:董中华 [新增]
监事:陈薇
执行董事:董中华 [新增] | 执行董事:王倩 [退出]
总经理:王倩 [退出]
监事:陈薇 | 2015-09-16 |
其他事项备案 | *****W | - | 2015-09-16 |
地址变更 | 深圳市龙华新区东环一路油松科技大厦12楼B区1219室 | 深圳市南山区南海大道新保辉大厦22E | 2015-09-16 |
董事长或执行董事成员 | 董中华(执行董事) [新增] | 王倩(执行董事) [退出] | 2015-09-16 |
高管人员 | 董中华(总经理) [新增] | 王倩(总经理) [退出] | 2015-09-16 |
审批项目 | 王倩 | 董李 | 2015-04-08 |
审批项目 | 陈薇(监事),王倩(执行董事),王倩(总经理) | 江海红(监事),董李(执行董事),董李(总经理) | 2015-04-08 |
期限 | 从2002-02-05至2052-02-04 | 从2002-02-05至2017-02-05 | 2015-04-08 |
期限 | 自2002-02-05至2052-02-04 | 自2002-02-05至2017-02-05 | 2015-04-08 |
成员 | 陈薇(监事),王倩(执行董事),王倩(总经理) | 江海红(监事),董李(执行董事),董李(总经理) | 2015-04-08 |
负责人 | 王倩 | 董李 | 2015-04-08 |
高级管理人员备案 | 监事:陈薇 [新增]
总经理:王倩 [新增]
执行董事:王倩 [新增] | 执行董事:董李 [退出]
总经理:董李 [退出]
监事:江海红 [退出] | 2015-04-08 |
负责人变更 | 总经理:王倩;
董事长:王倩;
监事:陈薇;
法定代表人:王倩; | 监事:江海红;
董事长:董李;
总经理:董李;
法定代表人:董李; | 2015-04-08 |
其他事项备案 | - | 审批文件名称:道路运输经营许可证、审批文件号:粤交运管许可深字[;审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:无;审批文件名称:道路运输经营许可证、审批文件号:粤交运管许可深字*****8;审批文件名称:道路货物运输经营行政许可决定书、审批文件号:深宝交许字[2007]2913号; | 2015-04-08 |
期限变更 | 2002-02-05,2052-02-04 | 2002-02-05,2017-02-05 | 2015-04-08 |
地址变更 | 深圳市南山区南海大道新保辉大厦22E | 深圳市龙华新区观澜街道库坑社区同富裕工业区九栋(B)一楼A区 | 2015-04-08 |
经营范围变更 | 充电器、UPS电源及其配件、五金制品、塑胶制品、模具;沙滩车、卡丁车、玩具、娱乐休闲型电动车、运动型电动车、高尔夫球车、滑板车、电动滑板车、电动二轮车、电动三轮车、游艺车、轮椅车、观光车、电动工具、马达、控制器、电源(不含限制类项目)的技术开发与销售;相关信息技术的开发与信息咨询,从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品)。(以上均根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)^ | 生产经营电动滑板车、充电器、UPS电源及其配件;生产经营五金制品、塑胶制品、模具;生产经营沙滩车、卡丁车、玩具、娱乐休闲型电动车、运动型电动车、高尔夫球车、滑板车;生产经营电动二轮车、电动三轮车、游艺车、轮椅车、观光车、电动工具、马达、控制器、电源(不含限制类项目);从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品);普通货运(有效期至2015年3月31日)。^ | 2015-04-08 |
高管人员 | 王倩(总经理) [新增] | 董李(总经理) [退出] | 2015-04-08 |
监事信息 | 陈薇(监事) [新增] | 江海红(监事) [退出] | 2015-04-08 |
期限变更 | 从2002-02-05至2052-02-04 | 从2002-02-05至2017-02-05 | 2015-04-08 |
董事长或执行董事成员 | 王倩(执行董事) [新增] | 董李(执行董事) [退出] | 2015-04-08 |
审批项目 | - | 道路运输经营许可证道路货物运输经营行政许可决定书道路运输经营许可证《建设项目环境影响审查批复》 | 2015-04-08 |
审批项目 | 道路运输经营许可证 粤交运管许可深字440300005258 道路货物运输经营行政许可决定书 深宝交许字[2007]2913号 道路运输经营许可证 粤交运管许可深字[ 《建设项目环境影响审查批复》 无 | | 2015-04-08 |
经营期限 | 自2002年2月5日起至2017年2月5日止 | 自2002年2月5日起至2052年2月4日止 | 2015-04-08 |
经营范围 | 生产经营电动滑板车、充电器、UPS电源及其配件;生产经营五金制品、塑胶制品、模具;生产经营沙滩车、卡丁车、玩具、娱乐休闲型电动车、运动型电动车、高尔夫球车、滑板车;生产经营电动二轮车、电动三轮车、游艺车、轮椅车、观光车、电动工具、马达、控制器、电源(不含限制类项目);从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品);普通货运(有效期至2015年3月31日)。^ | 充电器、UPS电源及其配件、五金制品、塑胶制品、模具;沙滩车、卡丁车、玩具、娱乐休闲型电动车、运动型电动车、高尔夫球车、滑板车、电动滑板车、电动二轮车、电动三轮车、游艺车、轮椅车、观光车、电动工具、马达、控制器、电源(不含限制类项目)的技术开发与销售;相关信息技术的开发与信息咨询,从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品)。(以上均根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)^ | 2015-04-08 |
监事成员 | 董李(执行(常务)董事) 董李(总经理) 江海红(监事) | 王倩(执行(常务)董事) 王倩(总经理) 陈薇(监事) | 2015-04-08 |
高管人员 | 董李(执行(常务)董事) 董李(总经理) 江海红(监事) | 王倩(执行(常务)董事) 王倩(总经理) 陈薇(监事) | 2015-04-08 |
董事成员 | 董李(执行(常务)董事) 董李(总经理) 江海红(监事) | 王倩(执行(常务)董事) 王倩(总经理) 陈薇(监事) | 2015-04-08 |
法定代表人(负责人) | 董李 | 王倩 | 2015-04-08 |
住所 | 深圳市龙华新区观澜街道库坑社区同富裕工业区九栋(B)一楼A区 | 深圳市南山区南海大道新保辉大厦22E | 2015-04-08 |
地址变更 | 深圳市龙华新区观澜街道库坑社区同富裕工业区九栋(B)一楼A区 | 深圳市宝安区观澜街道富坑社区同富裕工业区5号 | 2013-07-16 |
审批项目 | 道路运输经营许可证《建设项目环境影响审查批复》道路运输经营许可证道路货物运输经营行政许可决定书 | 道路货物运输经营行政许可决定书环保批文道路运输经营许可证道路运输经营许可证 | 2013-07-16 |
经营范围变更 | 生产经营电动滑板车、充电器、UPS电源及其配件;生产经营五金制品、塑胶制品、模具;生产经营沙滩车、卡丁车、玩具、娱乐休闲型电动车、运动型电动车、高尔夫球车、滑板车;生产经营电动二轮车、电动三轮车、游艺车、轮椅车、观光车、电动工具、马达、控制器、电源(不含限制类项目);从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品);普通货运(有效期至2015年3月31日)。 | 生产经营电动滑板车、充电器、UPS电源及其配件;生产经营五金制品、塑胶制品、模具;生产经营沙滩车、卡丁车、玩具、娱乐休闲型电动车、运动型电动车、高尔夫球车、滑板车;生产经营电动二轮车、电动三轮车、游艺车、轮椅车、观光车、电动工具、马达、控制器、电源(不含限制类项目);从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品);普通货运(有效期至2011年7月1日)。 | 2011-10-25 |
审批项目 | 环保批文道路运输经营许可证道路运输经营许可证道路货物运输经营行政许可决定书 | 环保批文道路货物运输经营行政许可决定书道路运输经营许可证 | 2011-10-25 |
副本数 | 3 | 1 | 2011-05-03 |
证照有效期限 | 1900-01-01 | 2017-02-05 | 2011-05-03 |