变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
统一社会信用代码 | *****8 | - | 2015-12-31 |
期限 | 自2002-11-08至5000-01-01 | 自2002-11-08至2015-12-30 | 2015-12-31 |
期限变更 | 2002-11-08,5000-01-01 | 2002-11-08,2015-12-30 | 2015-12-31 |
其他事项备案 | *****8 | - | 2015-12-31 |
期限变更 | 永续经营 | 从2002-11-08至2015-12-30 | 2015-12-31 |
住所 | 深圳市南山区南头街道桃园路常兴苑C2栋209房 | 深圳市南山区桃园路常兴苑C2栋209房 | 2015-12-31 |
一照一码升级 | - | - | 2015-12-31 |
经营期限 | 永续经营 | 自2002年11月8日起至2015年12月30日止 | 2015-12-31 |
一照一码升级 | | | 2015-12-31 |
经营期限 | 自2002年11月8日起至2015年12月30日止 | 自2002年11月8日起至2014年12月30日止 | 2014-08-04 |
期限 | 自2002-11-08至2015-12-30 | 自2002-11-08至2014-12-30 | 2014-08-04 |
期限变更 | 2002-11-08,2015-12-30 | 2002-11-08,2014-12-30 | 2014-08-04 |
期限变更 | 从2002-11-08至2015-12-30 | 从2002-11-08至2014-12-30 | 2014-08-04 |
期限 | 自2002-11-08至2014-12-30 | 自2002-11-08至2013-12-12 | 2014-01-17 |
期限变更 | 从2002-11-08至2014-12-30 | 从2002-11-08至2013-12-12 | 2014-01-17 |
指定联系人 | 张玉凤 | - | 2013-06-20 |
地址变更 | 深圳市南山区桃园路常兴苑C2栋209房 | 深圳市南山区桃园路常兴苑C2栋301B室 | 2013-06-20 |
期限 | 自2002-11-08至2013-12-12 | 自2002-11-08至2012-11-08 | 2012-12-10 |
期限变更 | 从2002-11-08至2013-12-12 | 从2002-11-08至2012-11-08 | 2012-12-10 |
成员 | 袁伟(董事),蒋梅凤(监事),欧号起(董事),王有民(董事长),王永香(总经理) | 蒋梅凤(监事),陶能富(董事长),袁伟(董事),王永香(总经理),欧号起(董事),陶能富(董事) | 2011-11-11 |
负责人 | 王有民 | 陶能富 | 2011-11-11 |
董事长或执行董事成员 | 王有民(董事长) [新增] | 陶能富(董事长) [退出] | 2011-11-11 |
成员 | 蒋梅凤(监事),陶能富(董事长),袁伟(董事),王永香(总经理),欧号起(董事),陶能富(董事) | 蒋梅凤(监事),袁伟(董事),张玉凤(董事),欧号起(董事),张玉凤(董事长),王永香(总经理) | 2011-10-24 |
负责人 | 陶能富 | 张玉凤 | 2011-10-24 |
董事长或执行董事成员 | 陶能富(董事长) [新增] | 张玉凤(董事长) [退出] | 2011-10-24 |
成员 | 蒋梅凤(监事),袁伟(董事),张玉凤(董事),欧号起(董事),张玉凤(董事长),王永香(总经理) | 张玉凤(董事),蒋梅凤(监事),袁伟(董事),欧号起(董事),欧号起(董事长),王永香(总经理) | 2009-08-28 |
负责人 | 张玉凤 | 欧号起 | 2009-08-28 |
董事长或执行董事成员 | 张玉凤(董事长) [新增] | 欧号起(董事长) [退出] | 2009-08-28 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****22 | 2009-08-28 |
地址变更 | 深圳市南山区桃园路常兴苑C2栋301B室 | 深圳市南山区山东大厦C座12楼03号 | 2006-09-08 |
成员 | 张玉凤(董事),蒋梅凤(监事),袁伟(董事),欧号起(董事),欧号起(董事长),王永香(总经理) | 贺乐农(总经理),欧号起(董事),贺乐农(董事),袁伟(董事),蒋梅凤(监事),欧号起(董事长) | 2006-06-20 |
董事长或执行董事成员 | 欧号起(董事长) | 欧号起(董事长) | 2006-06-20 |
高管人员 | 王永香(总经理) [新增] | 贺乐农(总经理) [退出] | 2006-06-20 |
成员 | 贺乐农(总经理),欧号起(董事),贺乐农(董事),袁伟(董事),蒋梅凤(监事),欧号起(董事长) | 蒋梅凤(监事),贺乐农(董事长),袁伟(董事),欧号起(董事),贺乐农(董事),贺乐农(总经理) | 2005-12-09 |
负责人 | 欧号起 | 贺乐农 | 2005-12-09 |
董事长或执行董事成员 | 欧号起(董事长) [新增] | 贺乐农(董事长) [退出] | 2005-12-09 |
成员 | 蒋梅凤(监事),贺乐农(董事长),袁伟(董事),欧号起(董事),贺乐农(董事),贺乐农(总经理) | 张树琪(董事),欧号起(董事),蒋梅凤(监事),袁伟(董事长),张树琪(总经理) | 2005-03-24 |
负责人 | 贺乐农 | 袁伟 | 2005-03-24 |
董事长或执行董事成员 | 贺乐农(董事长) [新增] | 袁伟(董事长) [退出] | 2005-03-24 |
实收资本 | 50( + 88.67925% ) | 26.5 | 2004-11-26 |
成员 | 欧号起(董事),蒋梅凤(监事),袁伟(董事长),张树琪(董事),张树琪(总经理) | 蒙圣光(监事),张树琪(总经理),袁伟(董事长),袁道昌(董事),张树琪(董事) | 2003-07-16 |
投资人 | 欧号起 30(万元)60% 蒋梅风 5(万元)10% 袁伟 15(万元)30% | 张玉凤 10(万元)20% 袁道昌 5(万元)10% 深圳市恒天实业发展有限公司 30(万元)60% 蒋梅凤 5(万元)10% | 2003-07-16 |
其他事项备案 | - | - | 2003-07-16 |
投资人变更 | 名称:袁伟,出资额:15,出资比例:30 [新增]
名称:蒋梅风,出资额:5,出资比例:10 [新增]
名称:欧号起,出资额:30,出资比例:60 [新增] | 名称:蒋梅凤,出资额:5,出资比例:10 [退出]
名称:袁道昌,出资额:5,出资比例:10 [退出]
名称:张玉凤,出资额:10,出资比例:20 [退出]
名称:深圳市恒天实业发展有限公司,出资额:30,出资比例:60 [退出] | 2003-07-16 |
董事长或执行董事成员 | 袁伟(董事长) | 袁伟(董事长) | 2003-07-16 |
成员 | 张树琪(董事),张树琪(总经理),袁伟(董事长),袁道昌(董事),蒙圣光(监事) | 蒙圣光(监事),张树琪(董事),张玉凤(董事长),张树琪(总经理),袁道昌(董事) | 2003-04-16 |
负责人 | 袁伟 | 张玉凤 | 2003-04-16 |
董事长或执行董事成员 | 袁伟(董事长) [新增] | 张玉凤(董事长) [退出] | 2003-04-16 |