变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | - | - | 2022-04-28 |
出资方式备案 | 企业名称: 仙居县乐安建设投资集团有限公司; 出资额: *****万; 出资形式: 货币; | 企业名称: 仙居县乐安建设投资集团有限公司; 出资额: *****万; 出资形式: 货币; | 2022-04-28 |
联络员备案 | 现联络员姓名:杨晓敏;
现联络员固定电话:87790093;
现联络员移动电话:***** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:*****6 | 原联络员姓名:杨晓敏;
原联络员固定电话:87790093;
原联络员移动电话:***** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:*****6 | 2022-04-28 |
出资日期备案 | 企业名称: 仙居县乐安建设投资集团有限公司; 出资日期: ; | 企业名称: 仙居县乐安建设投资集团有限公司; 出资日期: ; | 2022-04-28 |
出资比例备案 | 企业名称: 仙居县乐安建设投资集团有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%; | 企业名称: 仙居县乐安建设投资集团有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%; | 2022-04-28 |
法定代表人变更 | 尹志法 | 吴耀先 | 2022-04-28 |
高级管理人员备案 | 姓名: 尹志法; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
姓名: 尹志法; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
姓名: 蔡尚才; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名:尹志法;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 姓名: 吴耀先; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]
姓名: 吴耀先; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
姓名: 尹志法; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 杨晓敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
姓名: 王文萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 蔡尚才; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名:吴耀先;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; [退出] | 2022-04-28 |
章程备案 | - | - | 2020-08-18 |
高级管理人员备案 | 姓名: 吴耀先; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 吴耀先; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
姓名: 尹志法; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
姓名: 杨晓敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 王文萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 蔡尚才; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增] | 姓名: 吴耀先; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 周明伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
姓名: 尹培高; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
姓名: 张光成; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 张全文; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 杨晓敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 王文萍; 证件号码: ******************; 职位: ;
姓名: 班泰勇; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出] | 2020-08-18 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:杨晓敏;
现联络员固定电话:********;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:吴耀先;
现财务负责人固定电话:********;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:杨晓敏;
原联络员固定电话:********;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:王文萍;
原财务负责人固定电话:********;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2020-08-18 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********15148U | 注册号:********
组织机构代码证:无 | 2015-10-30 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 交通基础设施投资;工程土地平整;房屋拆迁;水利工程建设;河道整治、清理;园林绿化建设。 | 一般经营项目: 交通基础设施投资,工程土地平整;房屋拆迁;水利工程建设。 | 2015-10-30 |
| 统一社会信用代码:9********15148U | 注册号:********
组织机构代码证:无 | 2015-10-30 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 吴耀先 | 王亚敏 | 2014-08-04 |
| 姓名: 班泰勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 王文萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事会主席姓名: 吴耀先; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长姓名: 杨晓敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 尹培高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 张光成; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张全文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 周明伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 陈志军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王丹霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 王国光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王文萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事会主席
姓名: 王小林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王亚敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长
姓名: 王亚敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
姓名: 杨文敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 尹培高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 张洋波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 赵海潮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 朱乐康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2014-08-04 |
组织机构变更 | 姓名: 班泰勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 王文萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事会主席姓名: 吴耀先; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长姓名: 杨晓敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 尹培高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 张光成; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张全文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 周明伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 陈志军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王丹霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 王国光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王文萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事会主席
姓名: 王小林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王亚敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长
姓名: 王亚敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
姓名: 杨文敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 尹培高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 张洋波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 赵海潮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 朱乐康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2014-08-04 |
高级管理人员备案 | 姓名: 班泰勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 王文萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事会主席
姓名: 吴耀先; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长 [新增]
姓名: 杨晓敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 尹培高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 张光成; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 张全文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 周明伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] | 姓名: 陈志军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 王丹霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 王国光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 王文萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事会主席
姓名: 王小林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 王亚敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长 [退出]
姓名: 王亚敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 杨文敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 尹培高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 张洋波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 赵海潮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 朱乐康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2014-08-04 |
组织机构变更 | 姓名: 班泰勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 王文萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事会主席
姓名: 吴耀先; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长 [新增]
姓名: 杨晓敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 尹培高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 张光成; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 张全文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 周明伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] | 姓名: 陈志军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 王丹霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 王国光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 王文萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事会主席
姓名: 王小林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 王亚敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长 [退出]
姓名: 王亚敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 杨文敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 尹培高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 张洋波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 赵海潮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 朱乐康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2014-08-04 |
投资人备案 | 企业名称: 仙居县乐安建设投资集团有限公司; 出资额: *****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [名称变更] | 企业名称: 浙江省仙居县县城建设开发有限公司; 出资额: *****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 | 2012-11-21 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 仙居县乐安建设投资集团有限公司; 出资额: 10000; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 浙江省仙居县县城建设开发有限公司; 出资额: 10000; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人
| 2012-11-21 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 浙江省仙居县县城建设开发有限公司; 出资额: 10000; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 仙居县仙居新区开发管理委员会; 出资额: 10000; 百分比: 100%; 法人性质: 事业法人
| 2012-08-21 |
| 姓名: 陈志军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王丹霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王国光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王文萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事会主席姓名: 王小林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王亚敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长姓名: 王亚敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 杨文敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 尹培高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张洋波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 赵海潮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 朱乐康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 陈志军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王丹霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 王国光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王文萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事会主席
姓名: 王小林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王亚敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
姓名: 王亚敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长
姓名: 杨文敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 尹培高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 张洋波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 赵海潮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 朱乐康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2012-08-21 |
组织机构变更 | 姓名: 陈志军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王丹霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王国光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王文萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事会主席姓名: 王小林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王亚敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长姓名: 王亚敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 杨文敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 尹培高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张洋波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 赵海潮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 朱乐康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 陈志军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王丹霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 王国光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王文萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事会主席
姓名: 王小林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王亚敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
姓名: 王亚敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长
姓名: 杨文敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 尹培高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 张洋波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 赵海潮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 朱乐康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2012-08-21 |
高级管理人员备案 | 姓名: 陈志军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王丹霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 王国光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王文萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事会主席
姓名: 王小林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王亚敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长
姓名: 王亚敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
姓名: 杨文敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 尹培高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 张洋波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 赵海潮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 朱乐康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 陈志军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王丹霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 王国光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王文萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事会主席
姓名: 王小林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王亚敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
姓名: 王亚敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长
姓名: 杨文敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 尹培高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 张洋波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 赵海潮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 朱乐康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2012-08-21 |
投资人备案 | 企业名称: 浙江省仙居县县城建设开发有限公司; 出资额: *****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [新增] | 企业名称: 仙居县仙居新区开发管理委员会; 出资额: *****; 百分比: ***%; 法人性质: 事业法人 [退出] | 2012-08-21 |
组织机构变更 | 姓名: 陈志军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王丹霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 王国光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王文萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事会主席
姓名: 王小林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王亚敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长
姓名: 王亚敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
姓名: 杨文敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 尹培高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 张洋波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 赵海潮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 朱乐康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 陈志军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王丹霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 王国光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王文萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事会主席
姓名: 王小林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王亚敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
姓名: 王亚敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长
姓名: 杨文敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 尹培高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 张洋波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 赵海潮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 朱乐康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2012-08-21 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 交通基础设施投资,工程土地平整;房屋拆迁;水利工程建设。 | 一般经营项目: 交通基础设施投资,工程土地平整;房屋拆迁。 | 2012-07-26 |
高级管理人员备案 | 姓名: 陈志军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王丹霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 王国光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王文萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事会主席
姓名: 王小林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王亚敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长
姓名: 王亚敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
姓名: 杨文敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 尹培高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 张洋波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 赵海潮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 朱乐康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 陈志军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王丹霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 王国光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王文萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事会主席
姓名: 王小林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王亚敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 杨文敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 尹培高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 应卫忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]
姓名: 应卫忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 张洋波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 赵海潮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 2012-06-25 |
组织机构变更 | 姓名: 陈志军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王丹霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 王国光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王文萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事会主席
姓名: 王小林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王亚敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长
姓名: 王亚敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
姓名: 杨文敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 尹培高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 张洋波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 赵海潮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 朱乐康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 陈志军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王丹霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 王国光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王文萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事会主席
姓名: 王小林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王亚敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 杨文敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 尹培高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 应卫忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]
姓名: 应卫忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 张洋波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 赵海潮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 2012-06-25 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 王亚敏 | 应卫忠 | 2012-06-25 |
| 姓名: 陈志军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王丹霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王国光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王文萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事会主席姓名: 王小林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王亚敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长姓名: 王亚敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 杨文敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 尹培高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张洋波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 赵海潮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 朱乐康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 陈志军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王丹霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 王国光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王文萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事会主席
姓名: 王小林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王亚敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 杨文敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 尹培高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 应卫忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 应卫忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 张洋波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 赵海潮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
| 2012-06-25 |
组织机构变更 | 姓名: 陈志军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王丹霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王国光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王文萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事会主席姓名: 王小林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王亚敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长姓名: 王亚敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 杨文敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 尹培高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张洋波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 赵海潮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 朱乐康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 陈志军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王丹霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 王国光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王文萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事会主席
姓名: 王小林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王亚敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 杨文敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 尹培高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 应卫忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 应卫忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 张洋波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 赵海潮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
| 2012-06-25 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 仙居县福应街道环城东路48号; 邮政编码: 887300; 电话: ******;住所所在行政区划:福应街道 | 住所: 仙居县城关环城东路48号; 邮政编码: 887300; 电话: ******;住所所在行政区划:福应街道 | 2010-07-19 |
| 姓名: 陈志军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王丹霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王国光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王文萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事会主席姓名: 王小林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王亚敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 杨文敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 尹培高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 应卫忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 应卫忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 张洋波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 赵海潮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 李建德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王国光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王文萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 王小林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 杨建明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事长
姓名: 杨善栽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 杨文敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 应卫忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 应卫忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 张光成; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 赵海潮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 朱乐康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2010-07-19 |
组织机构变更 | 姓名: 陈志军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王丹霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王国光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王文萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事会主席姓名: 王小林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王亚敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 杨文敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 尹培高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 应卫忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 应卫忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 张洋波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 赵海潮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 李建德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王国光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王文萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 王小林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 杨建明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事长
姓名: 杨善栽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 杨文敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 应卫忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 应卫忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 张光成; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 赵海潮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 朱乐康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2010-07-19 |
高级管理人员备案 | 姓名: 陈志军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 王丹霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 王国光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王文萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事会主席
姓名: 王小林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王亚敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 杨文敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 尹培高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 应卫忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 应卫忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 张洋波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 赵海潮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 李建德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 王国光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王文萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 王小林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 杨建明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事长 [退出]
姓名: 杨善栽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 杨文敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 应卫忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 应卫忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 张光成; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 赵海潮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 朱乐康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2010-07-19 |
住所变更 | 住所: 仙居县福应街道环城东路**号
邮政编码: ******
电话: *******
住所所在行政区划:福应街道 | 住所: 仙居县城关环城东路**号
邮政编码: ******
电话: *******
住所所在行政区划:福应街道 | 2010-07-19 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 交通基础设施投资,工程土地平整;房屋拆迁。 | 一般经营项目: 基础设施投资开发、城市拆迁。 | 2010-07-19 |
组织机构变更 | 姓名: 陈志军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 王丹霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 王国光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王文萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事会主席
姓名: 王小林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王亚敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 杨文敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 尹培高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 应卫忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 应卫忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 张洋波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 赵海潮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 李建德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 王国光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王文萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 王小林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 杨建明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事长 [退出]
姓名: 杨善栽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 杨文敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 应卫忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 应卫忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 张光成; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 赵海潮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 朱乐康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2010-07-19 |
注册号升级 | 注册号: ***** | 注册号: *****20 | 2008-08-12 |
集团编号升级 | 注册号:
***** | 注册号:
*****20 | 2008-08-12 |
注册号升级 | 注册号: ******** | 注册号: ********020 | 2008-08-12 |
| 注册号: ******** | 注册号: ********020 | 2008-08-12 |
变更注册号 | 注册号: ******** | 注册号: ********020 | 2008-08-12 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 李建德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 王国光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 王文萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事姓名: 王小林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 杨建明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事长姓名: 杨善栽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 杨文敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事姓名: 应卫忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长姓名: 应卫忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理姓名: 张光成; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 赵海潮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 朱乐康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 李建德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 王国光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 王文萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
姓名: 王小林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 杨建明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事长
姓名: 杨善栽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 杨文敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事
姓名: 应卫忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长
姓名: 应卫忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
姓名: 张光成; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 赵海潮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 朱乐康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
| 2008-08-08 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 应卫忠 | 陈力 | 2008-08-08 |
法定代表人变更 | 姓名: 李建德; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 王国光; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 王文萍; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女; 职务: 监事
姓名: 王小林; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 杨建明; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男; 职务: 监事长
姓名: 杨善栽; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 杨文敏; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女; 职务: 董事
姓名: 应卫忠; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男; 职务: 董事长
姓名: 应卫忠; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男; 职务: 总经理
姓名: 张光成; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 赵海潮; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 朱乐康; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 李建德; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 王国光; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 王文萍; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女; 职务: 监事
姓名: 王小林; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 杨建明; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男; 职务: 监事长
姓名: 杨善栽; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 杨文敏; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女; 职务: 董事
姓名: 应卫忠; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男; 职务: 董事长
姓名: 应卫忠; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男; 职务: 总经理
姓名: 张光成; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 赵海潮; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 朱乐康; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男; 职务: 监事 | 2008-08-08 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 仙居县仙居县新区开发管理委员会; 法定代表人: 朱永兵; 出资额: 10000; 百分比: 100%; 住所: ; 法人性质: 事业法人 | 企业名称: 仙居县仙居县新区开发管理委员会; 法定代表人: 朱永兵; 出资额: 3000; 百分比: 100%; 住所: ; 法人性质: 事业法人 | 2004-10-10 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 仙居县城关环城东路48号; 邮政编码: 887300; 电话: ****** | 住所: 仙居县城关镇福应路17号; 邮政编码: 887300; 电话: ****** | 2004-10-10 |
注册资本(金)变更 | 10000 | 3000 | 2004-10-10 |
住所变更 | 住所: 仙居县城关环城东路**号
邮政编码: ******
电话: ******* | 住所: 仙居县城关镇福应路**号
邮政编码: ******
电话: ******* | 2004-10-10 |
投资人备案 | 企业名称: 仙居县仙居县新区开发管理委员会; 法定代表人: 朱永兵; 出资额: *****; 百分比: ***%; 住所: ; 法人性质: 事业法人 | 企业名称: 仙居县仙居县新区开发管理委员会; 法定代表人: 朱永兵; 出资额: ****; 百分比: ***%; 住所: ; 法人性质: 事业法人 | 2004-10-10 |
注册资本变更 | 10000( + 233.33333% ) | 3000 | 2004-10-10 |