变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 张燕飞 | 陈良尧 | 2011-01-28 |
组织机构变更 | 姓名: 陈良尧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张燕飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 张燕飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 | 姓名: 陈良尧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 陈良尧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 张燕飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2011-01-28 |
高级管理人员备案 | 姓名: 陈良尧; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 张燕飞; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 张燕飞; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 女性; 职务: 经理 | 姓名: 陈良尧; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 陈良尧; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 张燕飞; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2011-01-28 |
法定代表人负责人、董事长、首席代表变更 | 张燕飞 | 陈良尧 | 2011-01-28 |
组织机构变更 | 姓名: 陈良尧; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 张燕飞; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 张燕飞; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 女性; 职务: 经理 | 姓名: 陈良尧; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 陈良尧; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 张燕飞; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2011-01-28 |
变更注册号 | 注册号: | 注册号: 423 | 2007-10-22 |
变更注册号 | 注册号: ******** | 注册号: ********423 | 2007-10-22 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陈良尧; 出资额: 175; 百分比: 50%姓名: 张燕飞; 出资额: 175; 百分比: 50% | 姓名: 陈良尧; 出资额: 150; 百分比: 50%
姓名: 张燕飞; 出资额: 150; 百分比: 50%
| 2007-04-25 |
注册资本(金)变更 | 350 | 300 | 2007-04-25 |
投资人(股权)备案 | 姓名: 陈良尧; 出资额: ; 百分比: %
姓名: 张燕飞; 出资额: ; 百分比: % | 姓名: 陈良尧; 出资额: ; 百分比: %
姓名: 张燕飞; 出资额: ; 百分比: % | 2007-04-25 |
注册资本(金)变更 | 350( + 16.66667% ) | 300 | 2007-04-25 |
法定代表人负责人、董事长、首席代表变更 | 姓名: 陈良尧; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 总经理
姓名: 陈良尧; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 张燕飞; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 女; 职务: 监事 | 姓名: 陈良尧; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 张燕飞; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 女; 职务: 执行董事
姓名: 张燕飞; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 女; 职务: 总经理 | 2005-12-14 |
法定代表人负责人、董事长、首席代表变更 | 陈良尧 | 张燕飞 | 2005-12-14 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 陈良尧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理姓名: 陈良尧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事姓名: 张燕飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 | 姓名: 陈良尧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 张燕飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 执行董事
姓名: 张燕飞; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 女; 职务: 总经理
| 2005-12-14 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 陈良尧 | 张燕飞 | 2005-12-14 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陈良尧; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 150; 百分比: 50% | 姓名: 邵爱敏; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 150; 百分比: 50% | 2005-10-25 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 张燕飞; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 150; 百分比: 50% | 姓名: 张燕飞; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 150; 百分比: 50% | 2005-10-25 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 陈良尧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 邵爱敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 | 2005-10-25 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 张燕飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 执行董事 | 姓名: 张燕飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 执行董事 | 2005-10-25 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 张燕飞; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 女; 职务: 总经理 | 姓名: 张燕飞; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 女; 职务: 总经理 | 2005-10-25 |
投资人(股权)备案 | 姓名: 张燕飞; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: ; 百分比: % | 姓名: 张燕飞; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: ; 百分比: % | 2005-10-25 |
投资人(股权)备案 | 姓名: 陈良尧; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: ; 百分比: % [新增] | 姓名: 邵爱敏; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: ; 百分比: % [退出] | 2005-10-25 |
法定代表人负责人、董事长、首席代表变更 | 姓名: 张燕飞;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 女;
职务: 总经理 | 姓名: 张燕飞;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 女;
职务: 总经理 | 2005-10-25 |
法定代表人负责人、董事长、首席代表变更 | 姓名: 张燕飞;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 女;
职务: 执行董事 | 姓名: 张燕飞;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 女;
职务: 执行董事 | 2005-10-25 |
法定代表人负责人、董事长、首席代表变更 | 姓名: 陈良尧;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 监事 | 姓名: 邵爱敏;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 女;
职务: 监事 | 2005-10-25 |
投资人(股权)备案 | - | 姓名: 陈良尧; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: ; 百分比: % [退出] | 2005-08-18 |
投资人(股权)备案 | 姓名: 张燕飞; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: ; 百分比: % | 姓名: 张燕飞; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: ; 百分比: % | 2005-08-18 |
投资人(股权)备案 | 姓名: 邵爱敏; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: ; 百分比: % [新增] | 姓名: 李建华; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: ; 百分比: % [退出] | 2005-08-18 |
法定代表人负责人、董事长、首席代表变更 | 姓名: 张燕飞;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 女;
职务: 总经理 | 姓名: 李建华;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 监事 | 2005-08-18 |
法定代表人负责人、董事长、首席代表变更 | 姓名: 张燕飞;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 女;
职务: 执行董事 | 姓名: 陈良尧;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 总经理 | 2005-08-18 |
法定代表人负责人、董事长、首席代表变更 | 姓名: 邵爱敏;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 女;
职务: 监事 | 姓名: 陈良尧;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 执行董事 | 2005-08-18 |
法定代表人负责人、董事长、首席代表变更 | 张燕飞 | 陈良尧 | 2005-08-18 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 张燕飞 | 陈良尧 | 2005-08-18 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 邵爱敏; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 150; 百分比: 50% | 姓名: 李建华; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 99; 百分比: 33% | 2005-08-18 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 张燕飞; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 150; 百分比: 50% | 姓名: 张燕飞; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 99; 百分比: 33% | 2005-08-18 |
投资人(股权)变更 | | 姓名: 陈良尧; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 102; 百分比: 34% | 2005-08-18 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 邵爱敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 | 姓名: 陈良尧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 2005-08-18 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 张燕飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 执行董事 | 姓名: 陈良尧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 2005-08-18 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 张燕飞; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 女; 职务: 总经理 | 姓名: 李建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2005-08-18 |
注册资本(金)变更 | 300 | 108 | 2003-07-08 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 李建华; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 99; 百分比: 33% | 姓名: 李建华; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 35.64; 百分比: 33% | 2003-07-08 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 张燕飞; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 99; 百分比: 33% | 姓名: 张燕飞; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 35.64; 百分比: 33% | 2003-07-08 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陈良尧; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 102; 百分比: 34% | 姓名: 陈良尧; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 36.72; 百分比: 34% | 2003-07-08 |
投资人(股权)备案 | 姓名: 陈良尧; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: ; 百分比: % | 姓名: 陈良尧; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: .; 百分比: % | 2003-07-08 |
投资人(股权)备案 | 姓名: 张燕飞; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: ; 百分比: % | 姓名: 张燕飞; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: .; 百分比: % | 2003-07-08 |
投资人(股权)备案 | 姓名: 李建华; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: ; 百分比: % | 姓名: 李建华; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: .; 百分比: % | 2003-07-08 |
注册资本(金)变更 | 300( + 177.77778% ) | 108 | 2003-07-08 |
经营范围业务范围变更 | 经营范围: 阀门、水暖配件制造,自营进出口(详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》)。行业代码: 3542 | 经营范围: 阀门、水暖配件制造。行业代码: 3542 | 2003-06-23 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 阀门、水暖配件制造,自营进出口(详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》)。行业代码: 3542 | 经营范围: 阀门、水暖配件制造。行业代码: 3542 | 2003-06-23 |