变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 姓名: 施巍; 证件号码: ; 职位: 董事长;
姓名: 杨勐; 证件号码: ; 职位: 监事;
姓名: 潘海敏; 证件号码: ; 职位: 董事;
姓名: 王银国; 证件号码: ; 职位: 董事;
姓名: 陈效; 证件号码: ; 职位: 董事;
姓名:陆益津;; 职位: 财务负责人; [新增] | 姓名: 施巍; 证件号码: ; 职位: 董事长;
姓名: 杨勐; 证件号码: ; 职位: 监事;
姓名: 潘海敏; 证件号码: ; 职位: 董事;
姓名: 王银国; 证件号码: ; 职位: 董事;
姓名: 陈效; 证件号码: ; 职位: 董事;
姓名:郑建松;证件号码:; 职位: 财务负责人; [退出] | 2023-06-08 |
章程备案 | 2023年4月23日章程 | - | 2023-04-26 |
高级管理人员备案 | 姓名: 施巍; 证件号码: ; 职位: 董事长;
姓名: 杨勐; 证件号码: ; 职位: 监事; [新增]
姓名: 潘海敏; 证件号码: ; 职位: 董事; [新增]
姓名: 王银国; 证件号码: ; 职位: 董事; [新增]
姓名: 陈效; 证件号码: ; 职位: 董事;
姓名:郑建松;证件号码:; 职位: 财务负责人; | 姓名: 丁伟军; 证件号码: ; 职位: 董事; [退出]
姓名: 张维聪; 证件号码: ; 职位: 监事会主席; [退出]
姓名: 施巍; 证件号码: ; 职位: 董事长;
姓名: 李超颖; 证件号码: ; 职位: 监事; [退出]
姓名: 林建仁; 证件号码: ; 职位: 董事; [退出]
姓名: 林胜义; 证件号码: ; 职位: 监事; [退出]
姓名: 郑教波; 证件号码: ; 职位: 董事; [退出]
姓名: 陈效; 证件号码: ; 职位: 董事;
姓名:郑建松;证件号码:; 职位: 财务负责人; | 2023-04-26 |
高级管理人员备案 | 姓名: 丁伟军; 证件号码: ; 职位: 董事;
姓名: 张维聪; 证件号码: ; 职位: 监事会主席;
姓名: 施巍; 证件号码: ; 职位: 董事长;
姓名: 李超颖; 证件号码: ; 职位: 监事;
姓名: 林建仁; 证件号码: ; 职位: 董事;
姓名: 林胜义; 证件号码: ; 职位: 监事;
姓名: 郑教波; 证件号码: ; 职位: 董事;
姓名: 陈效; 证件号码: ; 职位: 董事; [新增]
姓名:郑建松;证件号码:; 职位: 财务负责人; | 姓名: 丁伟军; 证件号码: ; 职位: 董事;
姓名: 吕国胜; 证件号码: ; 职位: 董事; [退出]
姓名: 张维聪; 证件号码: ; 职位: 监事会主席;
姓名: 施巍; 证件号码: ; 职位: 董事长;
姓名: 李超颖; 证件号码: ; 职位: 监事;
姓名: 林建仁; 证件号码: ; 职位: 董事;
姓名: 林胜义; 证件号码: ; 职位: 监事;
姓名: 郑教波; 证件号码: ; 职位: 董事;
姓名:郑建松;证件号码:; 职位: 财务负责人; | 2022-08-19 |
章程备案 | 2021年8月19日章程修订本 | - | 2021-08-24 |
高级管理人员备案 | 姓名: 丁伟军; 证件号码: ; 职位: 董事;
姓名: 吕国胜; 证件号码: ; 职位: 董事;
姓名: 张维聪; 证件号码: ; 职位: 监事会主席;
姓名: 施巍; 证件号码: ; 职位: 董事长;
姓名: 李超颖; 证件号码: ; 职位: 监事;
姓名: 林建仁; 证件号码: ; 职位: 董事;
姓名: 林胜义; 证件号码: ; 职位: 监事;
姓名: 郑教波; 证件号码: ; 职位: 董事; | 姓名: 丁伟军; 证件号码: ; 职位: 董事;
姓名: 吕国胜; 证件号码: ; 职位: 董事;
姓名: 张维聪; 证件号码: ; 职位: 监事;
姓名: 施巍; 证件号码: ; 职位: 董事长;
姓名: 李超颖; 证件号码: ; 职位: 监事;
姓名: 林建仁; 证件号码: ; 职位: 董事;
姓名: 林胜义; 证件号码: ; 职位: 监事;
姓名: 郑教波; 证件号码: ; 职位: 董事; | 2021-08-24 |
投资人(股权)备案 | 企业名称: 温州市名城建设开发有限公司; 出资额: 万; 百分比: %; [新增] | 企业名称: 温州市名城建设投资集团有限公司; 出资额: 万; 百分比: %; [退出] | 2021-08-24 |
法定代表人变更 | 施巍 | 吴晨宇 | 2021-04-22 |
章程备案 | 备案前:详见2014年10月09日修改的公司章程修正案
备案后:详见2017年10月30日制订的公司章程 | - | 2017-12-13 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 吴晨宇 | 林玉飞 | 2016-01-08 |
组织机构变更 | 姓名: 陈罗生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 李超颖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 李起; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 林胜义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 沈亦豪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 吴晨宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 张维聪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 郑教波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 陈罗生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 李超颖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 李起; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 林胜义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 林玉飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 沈亦豪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 张维聪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 郑教波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
| 2016-01-08 |
| 统一社会信用代码:9********57112C | 注册号:********43984
组织机构代码证:******** | 2016-01-08 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********57112C | 注册号:********43984
组织机构代码证:******** | 2016-01-08 |
组织机构变更 | 姓名: 陈罗生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 李超颖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 李起; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 林胜义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 沈亦豪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 吴晨宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]
姓名: 张维聪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 郑教波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 陈罗生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 李超颖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 李起; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 林胜义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 林玉飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]
姓名: 沈亦豪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 张维聪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 郑教波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 2016-01-08 |
法定代表人变更 | 吴晨宇 | 林玉飞 | 2016-01-07 |
注册资本金变更 | | | 2015-03-12 |
投资人(股权)备案 | 企业名称: 温州市名城建设投资集团有限公司; 出资额: ; 百分比: %; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 温州市名城建设投资集团有限公司; 出资额: ; 百分比: %; 法人性质: 企业法人 | 2015-03-12 |
注册资本(金)变更 | 20000( + 233.33333% ) | 6000 | 2015-03-12 |
注册资本(金)变更 | 20000 | 6000 | 2015-03-12 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 温州市名城建设投资集团有限公司; 出资额: 20000; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 温州市名城建设投资集团有限公司; 出资额: 6000; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人
| 2015-03-12 |
投资人(股权)备案 | 企业名称: 温州市名城建设投资集团有限公司; 出资额: ; 百分比: %; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 温州市名城建设投资集团有限公司; 出资额: ; 百分比: %; 法人性质: 企业法人 | 2015-03-11 |
注册资本(金)变更 | 20000( + 233.33333% ) | 6000 | 2015-03-11 |
高级管理人员备案 | 林玉飞,沈亦豪,陈罗生,李起,郑教波,张维聪,林胜义,李超颖 [新增] | 林玉飞,郑志龙,陈罗生,郑晓钧,郑教波,张维聪,林胜义,许迪 [退出] | 2014-10-22 |
高级管理人员备案 | 林玉飞,沈亦豪,陈罗生,李起,郑教波,张维聪,林胜义,李超颖 [新增] | 林玉飞,郑志龙,陈罗生,郑晓钧,郑教波,张维聪,林胜义,许迪 [退出] | 2014-10-21 |
营业期限有效期限、驻在期限变更 | 营业期限: 1996-6-6 至 | 营业期限: 1996-6-6 至 2016-6-5 | 2014-09-17 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 1996-6-6 至 | 营业期限: 1996-6-6 至 2016-6-5
| 2014-09-17 |
经营期限(营业期限)变更 | 营业期限: 1996-6-6 至 | 营业期限: 1996-6-6 至 2016-6-5 | 2014-09-16 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 保障性住房建设(凭资质证书经营)、房地产开发经营(贰级);庭院绿化服务;物业管理。 | 一般经营项目: 保障性住房建设(凭资质证书经营)、房地产开发经营(贰级);建筑材料、金属材料、装潢材料销售;庭院绿化服务;物业管理。 | 2014-08-14 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 保障性住房建设(凭资质证书经营)、房地产开发经营(贰级);庭院绿化服务;物业管理。 | 一般经营项目: 保障性住房建设(凭资质证书经营)、房地产开发经营(贰级);建筑材料、金属材料、装潢材料销售;庭院绿化服务;物业管理。 | 2014-08-13 |
住所变更 | 住所: 温州市南塘住宅区一组团幢四至六层
邮政编码:
电话:
住所所在行政区划:温州市鹿城区 | 住所: 温州市南浦小区兴浦幢
邮政编码:
电话:
住所所在行政区划:温州市鹿城区 | 2014-03-24 |
组织机构变更 | 姓名: 陈罗生; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 林胜义; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 林玉飞; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 许迪; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 张维聪; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 郑教波; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 郑晓钧; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 郑志龙; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 陈罗生; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 林胜义; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 林玉飞; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 许迪; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 张维聪; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 郑教波; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 郑晓钧; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 郑志龙; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事长 | 2014-03-24 |
法定代表人负责人、董事长、首席代表变更 | 林玉飞 | 郑志龙 | 2014-03-24 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 温州市南塘住宅区一组团1幢四至六层; 邮政编码: 325000; 电话: ********;住所所在行政区划:温州市鹿城区 | 住所: 温州市南浦4小区兴浦3幢; 邮政编码: 325000; 电话: ********;住所所在行政区划:温州市鹿城区 | 2014-03-24 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 林玉飞 | 郑志龙 | 2014-03-24 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 保障性住房建设(凭资质证书经营)、房地产开发经营(贰级);建筑材料、金属材料、装潢材料销售;庭院绿化服务;物业管理。 | 一般经营项目: 保障性住房建设(凭资质证书经营)、房地产开发经营(贰级)、建筑材料、金属材料、装潢材料销售;庭院绿化服务。 | 2014-03-24 |
组织机构变更 | 姓名: 陈罗生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 林胜义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 林玉飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 许迪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张维聪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 郑教波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 郑晓钧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 郑志龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 陈罗生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 林胜义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 林玉飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 许迪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 张维聪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 郑教波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 郑晓钧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 郑志龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
| 2014-03-24 |
住所变更 | 住所: 温州市南塘住宅区一组团幢四至六层
邮政编码:
电话:
住所所在行政区划:温州市鹿城区 | 住所: 温州市南浦小区兴浦幢
邮政编码:
电话:
住所所在行政区划:温州市鹿城区 | 2014-03-23 |
法定代表人变更 | 林玉飞 | 郑志龙 | 2014-03-23 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 保障性住房建设(凭资质证书经营)、房地产开发经营(贰级);建筑材料、金属材料、装潢材料销售;庭院绿化服务;物业管理。 | 一般经营项目: 保障性住房建设(凭资质证书经营)、房地产开发经营(贰级)、建筑材料、金属材料、装潢材料销售;庭院绿化服务。 | 2014-03-23 |
投资人(股权)备案 | 企业名称: 温州市名城建设投资集团有限公司; 出资额: ; 百分比: %; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 温州市名城建设投资集团有限公司; 出资额: ; 百分比: %; 法人性质: 企业法人 | 2013-08-07 |
注册资本(金)变更 | 6000( + 200% ) | 2000 | 2013-08-07 |
实收资本变更 | 6000( + 200% ) | 2000 | 2013-08-07 |
注册资本(金)变更 | 6000 | 2000 | 2013-08-07 |
实收资本变更 | 6000 | 2000 | 2013-08-07 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 温州市名城建设投资集团有限公司; 出资额: 6000; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 温州市名城建设投资集团有限公司; 出资额: 2000; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人
| 2013-08-07 |
组织机构变更 | 姓名: 陈罗生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 林胜义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 林玉飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 许迪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张维聪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 郑教波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 郑晓钧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 郑志龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 | 姓名: 林玉飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 陆益津; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 郑教波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 郑志龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
| 2013-01-04 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 温州市名城建设投资集团有限公司; 出资额: 2000; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 温州市城市建设投资集团有限公司; 出资额: 2000; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人
| 2013-01-04 |
投资人(股权)备案 | 企业名称: 温州市名城建设投资集团有限公司; 出资额: ; 百分比: %; 法人性质: 企业法人 [新增] | 企业名称: 温州市城市建设投资集团有限公司; 出资额: ; 百分比: %; 法人性质: 企业法人 [退出] | 2013-01-04 |
组织机构变更 | 姓名: 陈罗生; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 林胜义; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 林玉飞; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 许迪; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 张维聪; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 郑教波; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 郑晓钧; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 郑志龙; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事长 | 姓名: 林玉飞; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 陆益津; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 郑教波; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 郑志龙; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事长 | 2013-01-04 |
投资人(股权)备案 | 企业名称: 温州市城市建设投资集团有限公司; 出资额: ; 百分比: %; 法人性质: 企业法人 [新增] | 企业名称: 温州市安居工程建设指挥部; 出资额: ; 百分比: %; 法人性质: 企业法人 [退出] | 2011-06-28 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 保障性住房建设(凭资质证书经营)、房地产开发经营(贰级)、建筑材料、金属材料、装潢材料销售;庭院绿化服务。 | 一般经营项目: 房地产开发经营(贰级)、建筑材料、金属材料、装潢材料销售;庭院绿化服务。 | 2011-06-28 |
组织机构变更 | 姓名: 林玉飞; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 陆益津; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 郑教波; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 郑志龙; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事长 | 姓名: 陈杰; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 陈星豹; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 黄璜; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 林玉飞; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王祖政; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 王琦; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 执行监事 [退出]
姓名: 夏星华; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]
姓名: 谢仁贵; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 张芳军; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 郑建松; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 郑志龙; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 郑志龙; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 周建; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] | 2011-06-28 |
法定代表人负责人、董事长、首席代表变更 | 郑志龙 | 夏星华 | 2011-06-28 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 郑志龙 | 夏星华 | 2011-06-28 |
企业类型变更 | 一人有限责任公司(内资法人独资) | 有限责任公司(国有独资) | 2011-06-28 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 温州市城市建设投资集团有限公司; 出资额: 2000; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 温州市安居工程建设指挥部; 出资额: 2000; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人
| 2011-06-28 |
组织机构变更 | 姓名: 林玉飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 陆益津; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 郑教波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 郑志龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 | 姓名: 陈杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 陈星豹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 黄璜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 林玉飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王祖政; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 王琦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行监事
姓名: 夏星华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 谢仁贵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 张芳军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 郑建松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 郑志龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 郑志龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 周建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
| 2011-06-28 |
变更注册号 | 注册号: ********43984 | 注册号: ********488 | 2010-01-22 |
变更注册号 | 注册号: | 注册号:88 | 2010-01-22 |
集团编号升级 | 注册号:
| 注册号:
88 | 2010-01-22 |
变更注册号 | 注册号: 43984 | 注册号: 488 | 2010-01-22 |
组织机构变更 | 姓名: 陈杰; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 陈星豹; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 黄璜; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 林玉飞; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 王祖政; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 王琦; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 执行监事
姓名: 夏星华; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]
姓名: 谢仁贵; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 张芳军; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 郑建松; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 郑志龙; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 副董事长 [新增]
姓名: 郑志龙; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]
姓名: 周建; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 陈星豹; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 林福荣; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 王琦; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 吴朝霞; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 吴增业; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]
姓名: 谢仁贵; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 副总经理
姓名: 郑建松; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 周建; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 | 2010-01-14 |
法定代表人负责人、董事长、首席代表变更 | 夏星华 | 吴增业 | 2010-01-14 |
组织机构变更 | 姓名: 陈杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 陈星豹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 黄璜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 林玉飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王祖政; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王琦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行监事姓名: 夏星华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 谢仁贵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张芳军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 郑建松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 郑志龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 郑志龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 周建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 陈星豹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 林福荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 王琦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 吴朝霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 吴增业; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 谢仁贵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副总经理
姓名: 郑建松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 周建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
| 2010-01-14 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 夏星华 | 吴增业 | 2010-01-14 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 房地产开发经营(贰级)、建筑材料、金属材料、装潢材料销售;庭院绿化服务。行业代码: 7210 | 经营范围: 房地产开发经营(暂定叁级)、建筑材料、金属材料、装潢材料销售;庭院绿化服务。行业代码: 7210 | 2006-05-24 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 1996-6-6 至 2016-6-5 | 营业期限: 1996-6-6 至 2006-6-5
| 2006-05-24 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 温州市安居工程建设指挥; 法定代表人: ; 出资额: 2000; 百分比: 100%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 温州市下吕浦黄龙住宅新区建设指挥部; 法定代表人: ; 出资额: 2000; 百分比: 100%; 住所: ; 法人性质: 企业法人
| 2006-05-24 |
投资人(股权)备案 | 企业名称: 温州市安居工程建设指挥; 法定代表人: ; 出资额: ; 百分比: %; 住所: ; 法人性质: 企业法人 [新增] | 企业名称: 温州市下吕浦黄龙住宅新区建设指挥部; 法定代表人: ; 出资额: ; 百分比: %; 住所: ; 法人性质: 企业法人 [退出] | 2006-05-24 |
营业期限有效期限、驻在期限变更 | 营业期限: 1996-6-6 至 2016-6-5 | 营业期限: 1996-6-6 至 2006-6-5 | 2006-05-24 |
经营范围业务范围变更 | 经营范围: 房地产开发经营(贰级)、建筑材料、金属材料、装潢材料销售;庭院绿化服务。行业代码: 7210 | 经营范围: 房地产开发经营(暂定叁级)、建筑材料、金属材料、装潢材料销售;庭院绿化服务。行业代码: 7210 | 2006-05-24 |
法定代表人负责人、董事长、首席代表变更 | 姓名: 王琦;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 监事 | 姓名: 林玉飞;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 董事 | 2005-08-18 |
法定代表人负责人、董事长、首席代表变更 | 姓名: 林福荣;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 监事 | 姓名: 胡雄健;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 董事 | 2005-08-18 |
法定代表人负责人、董事长、首席代表变更 | 姓名: 谢仁贵;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 副总经理 | 无 | 2005-08-18 |
法定代表人负责人、董事长、首席代表变更 | 吴增业 | 李步鸣 | 2005-08-18 |
法定代表人负责人、董事长、首席代表变更 | 姓名: 陈星豹;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 副董事长 | 姓名: 高金熙;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 董事长 | 2005-08-18 |
法定代表人负责人、董事长、首席代表变更 | 姓名: 吴增业;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 董事长 | 姓名: 张守月;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 董事 | 2005-08-18 |
法定代表人负责人、董事长、首席代表变更 | 姓名: 吴朝霞;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 女;
职务: 监事 | 姓名: 毛小聪;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 董事 | 2005-08-18 |
法定代表人负责人、董事长、首席代表变更 | 姓名: 郑建松;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 董事 | 无 | 2005-08-18 |
法定代表人负责人、董事长、首席代表变更 | 姓名: 周建;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 董事 | 无 | 2005-08-18 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 吴增业 | 李步鸣 | 2005-08-18 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 陈星豹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副董事长 | 姓名: 高金熙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 2005-08-18 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 林福荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 胡雄健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2005-08-18 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 王琦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 林玉飞; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2005-08-18 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 吴朝霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 | 姓名: 毛小聪; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2005-08-18 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 吴增业; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 姓名: 张守月; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2005-08-18 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 谢仁贵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副总经理 | 无 | 2005-08-18 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 郑建松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 无 | 2005-08-18 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 周建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 无 | 2005-08-18 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 李步鸣 | 高金熙 | 2002-07-05 |
注册资本(金)变更 | 2000 | 500 | 2002-07-05 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 高金熙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 姓名: 高金熙; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: | 2002-07-05 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 胡雄健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 高金熙; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 2002-07-05 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 李步鸣; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 胡雄健; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2002-07-05 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 林玉飞; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 林玉飞; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2002-07-05 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 毛小聪; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 毛小聪; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2002-07-05 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 张守月; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 张守月; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2002-07-05 |
法定代表人负责人、董事长、首席代表变更 | 姓名: 李步鸣;
证件名称: 身份证;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 董事 | 姓名: 胡雄健;
证件名称: 身份证;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 董事 | 2002-07-05 |
法定代表人负责人、董事长、首席代表变更 | 姓名: 林玉飞;
证件名称: 身份证;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 董事 | 姓名: 林玉飞;
证件名称: 身份证;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 董事 | 2002-07-05 |
法定代表人负责人、董事长、首席代表变更 | 姓名: 胡雄健;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 董事 | 姓名: 高金熙;
证件名称: 身份证;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 董事长 | 2002-07-05 |
法定代表人负责人、董事长、首席代表变更 | 李步鸣 | 高金熙 | 2002-07-05 |
法定代表人负责人、董事长、首席代表变更 | 姓名: 张守月;
证件名称: 身份证;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 董事 | 姓名: 张守月;
证件名称: 身份证;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 董事 | 2002-07-05 |
法定代表人负责人、董事长、首席代表变更 | 姓名: 毛小聪;
证件名称: 身份证;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 董事 | 姓名: 毛小聪;
证件名称: 身份证;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 董事 | 2002-07-05 |
注册资本(金)变更 | 2000( + 300% ) | 500 | 2002-07-05 |
法定代表人负责人、董事长、首席代表变更 | 姓名: 高金熙;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 董事长 | 姓名: 高金熙;
证件名称: 身份证;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: | 2002-07-05 |
法定代表人负责人、董事长、首席代表变更 | 法定代表人:
高金熙 | 法定代表人:
林素华 | 2000-03-15 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人: 高金熙 | 法定代表人: 林素华 | 2000-03-15 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 高金熙; 性别: 男; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 电话: ******; 住所: 鼓楼街74号; 产生方式: 委派; 任聘单位: | 姓名: 林素华; 性别: 女; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 电话: ******; 住所: 羊儿路118号5幢302室; 产生方式: 委派; 任聘单位: | 2000-03-15 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 无 | 姓名: 林素华; 性别: 女; 职务: 董事长; 住所: 温州市羊儿路118号5幢302室; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 产生方式: 委派 | 2000-03-15 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 高金熙; 性别: 男; 职务: 董事长; 住所: 鼓楼街74号; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 产生方式: 委派 | 无 | 2000-03-15 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 无 | 姓名: 郑旭; 性别: 男; 职务: 副董事长; 住所: 市锦春坊20号; 证件名称: ; 证件号码: ********; 产生方式: 1 | 1999-07-02 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围:房地产开发经营(暂定叁级)、建筑材料、金属材料、装潢材料销售;庭院绿化服务。 ; 行业代码:7200 | 经营范围:房地产开发经营(暂定叁级)、建筑材料、金属材料、装潢材料销售。 ; 行业代码:7200 | 1999-07-02 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 毛小聪; 性别: 男; 职务: 董事; 住所: 市; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 产生方式: 委派 | 无 | 1999-07-02 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 无 | 姓名: 陈柏林; 性别: 男; 职务: 董事长; 住所: 市墨池坊1号; 证件名称: ; 证件号码: ********; 产生方式: 1 | 1999-07-02 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 无 | 姓名: 胡葆富; 性别: 男; 职务: 董事长; 住所: 市锦春坊20号; 证件名称: ; 证件号码: ********; 产生方式: 1 | 1999-07-02 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 温州市南浦4小区兴浦3幢; 邮政编码: 325000; 电话: ******;管辖单位: 温州市 | 住所: 温州市锦春坊20号; 邮政编码: 325000; 电话: ********9420;管辖单位:温州市 | 1999-07-02 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 林素华; 性别: 女; 职务: 董事长; 住所: 温州市羊儿路118号5幢302室; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 产生方式: 委派 | 无 | 1999-07-02 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 林素华; 性别: 女; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 电话: ******; 住所: 羊儿路118号5幢302室; 产生方式: 委派; 任聘单位: | 姓名: 张守月; 性别: 男; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 电话: ******; 住所: ; 产生方式: ; 任聘单位: | 1999-07-02 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 林玉飞; 性别: 男; 职务: 董事; 住所: 市; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 产生方式: 委派 | 无 | 1999-07-02 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人: 林素华 | 法定代表人: 张守月 | 1999-07-02 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所:温州市南浦4小区兴浦3幢
邮政编码:325000
电话:8396937
管辖单位:温州市 | 住所:温州市锦春坊20号
邮政编码:325000
电话:420
管辖单位:温州市 | 1999-07-02 |
经营范围业务范围变更 | 经营范围:房地产开发经营(暂定叁级)、建筑材料、金属材料、装潢材料销售;庭院绿化服务。 ; 行业代码:7200 | 经营范围:房地产开发经营(暂定叁级)、建筑材料、金属材料、装潢材料销售。 ; 行业代码:7200 | 1999-07-02 |
法定代表人负责人、董事长、首席代表变更 | 姓名: 毛小聪;
性别: 男;
职务: 董事;
住所: 市;
证件名称: 身份证;
证件号码: ;
产生方式: 委派 | 无 | 1999-07-02 |
法定代表人负责人、董事长、首席代表变更 | 法定代表人:
林素华 | 法定代表人:
张守月 | 1999-07-02 |
法定代表人负责人、董事长、首席代表变更 | 姓名: 林玉飞;
性别: 男;
职务: 董事;
住所: 市;
证件名称: 身份证;
证件号码: ;
产生方式: 委派 | 无 | 1999-07-02 |