变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 1王軼喆执行董事;2王軼喆经理;3殷洁监事; | 1郝彦斌经理;2王軼喆监事;3王九田执行董事; | 2018-10-30 |
负责人变更 | 王軼喆 | 王九田 | 2018-10-30 |
投资人变更 | 1王軼喆;2内蒙古元亨实业集团有限公司; | 1王軼喆;2郝彦斌;3内蒙古元亨实业集团有限公司; | 2018-10-30 |
经营范围变更 | 普通货物专用运输;农产品中药种植、加工、销售。 | 生物有机肥、有机肥、有机无机复混肥、复混肥料、掺混肥料、冲施肥、大量元素水溶肥料、含腐植酸水溶肥料制造、销售;化肥经销;生物有机肥生产工艺及生物有机肥工程技术咨询服务。 | 2018-10-30 |
高级管理人员备案 | 王軼喆执行董事
王軼喆经理
殷洁监事 [新增] | 郝彦斌经理 [退出]
王軼喆监事
王九田执行董事 [退出] | 2018-10-30 |
投资人变更 | 王軼喆;
内蒙古元亨实业集团有限公司; | 王軼喆;
郝彦斌; [退出]
内蒙古元亨实业集团有限公司; | 2018-10-30 |
投资人变更 | 1王軼喆;2郝彦斌;3内蒙古元亨实业集团有限公司; | 1王軼喆;2杨世超;3张化珉;4郝彦斌;5内蒙古元亨实业集团有限公司; | 2018-03-16 |
高级管理人员备案 | 1郝彦斌经理;2王軼喆监事;3王九田执行董事; | 1王軼喆监事;2杨世超董事;3孙得华经理;4王九田董事长;5郝彦斌董事; | 2018-03-16 |
投资人变更 | 王軼喆;
郝彦斌;
内蒙古元亨实业集团有限公司; | 王軼喆;
杨世超; [退出]
张化珉; [退出]
郝彦斌;
内蒙古元亨实业集团有限公司; | 2018-03-16 |
高级管理人员备案 | 郝彦斌经理
王軼喆监事
王九田执行董事 | 王軼喆监事
杨世超董事 [退出]
孙得华经理 [退出]
王九田董事长
郝彦斌董事 | 2018-03-16 |
高级管理人员备案 | 1郝彦斌经理;2王軼喆监事;3王九田执行董事; | 1王軼喆监事;2杨世超董事;3孙得华经理;4王九田董事长;5郝彦斌董事; | 2018-03-15 |
投资人变更 | 1王軼喆;2郝彦斌;3内蒙古元亨实业集团有限公司; | 1王軼喆;2杨世超;3张化珉;4郝彦斌;5内蒙古元亨实业集团有限公司; | 2018-03-15 |
期限变更 | 2016-07-13 | 2100-12-31 | 2016-08-05 |
负责人变更 | 王九田 | 郝彦斌 | 2016-08-05 |
期限变更 | - | 2016-07-13 | 2016-08-05 |
高级管理人员备案 | 王軼喆监事
杨世超董事
孙得华经理
王九田董事长
郝彦斌董事 | 王九田董事
孙得华经理
郝彦斌董事长
王軼喆监事
杨世超董事 | 2016-08-05 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1王軼喆监事;2杨世超董事;3孙得华经理;4王九田董事长;5郝彦斌董事; | 1王九田董事;2孙得华经理;3郝彦斌董事长;4王軼喆监事;5杨世超董事; | 2016-08-05 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | | 2016-07-13 | 2016-08-05 |
高级管理人员备案 | 1王軼喆监事;2杨世超董事;3孙得华经理;4王九田董事长;5郝彦斌董事; | 1王九田董事;2孙得华经理;3郝彦斌董事长;4王軼喆监事;5杨世超董事; | 2016-08-04 |
负责人变更 | 王九田 | 郝彦斌 | 2016-08-04 |
期限变更 | 2016-07-13 | 2100-12-31 | 2016-08-04 |
负责人变更 | 郝彦斌 | 王九田 | 2016-04-26 |
投资人信息变更 | 1郝彦斌;2内蒙古元亨实业集团有限公司;3王軼喆;4杨世超;5张化珉; | 1内蒙古元亨实业集团有限公司;2王軼喆;3杨世超;4张化珉; | 2016-04-26 |
经营范围变更 | 生物有机肥、有机肥、有机无机复混肥、复混肥料、掺混肥料、冲施肥、大量元素水溶肥料、含腐植酸水溶肥料制造、销售;化肥经销;生物有机肥生产工艺及生物有机肥工程技术咨询服务。 | 生物有机肥、有机肥、有机无机复混肥、复混肥料、掺混肥料、冲施肥、大量元素水溶肥料、含腐植酸水溶肥料制造、销售;化肥经销;生物有机肥生产工艺及生物有机肥工程技术咨询服务(国家法律法规禁止的不得经营;应取得审批、许可或资质等,未取得前不得经营,取得有关部门审批、许可或者资质等凭有效审批、许可或资质等经营)。 | 2016-04-26 |
联络员备案 | 何永顺 | - | 2016-04-26 |
章程备案 | 提交新章程 | - | 2016-04-26 |
财务负责人 | 王翠艳 | - | 2016-04-26 |
投资人变更 | 内蒙古元亨实业集团有限公司;
王軼喆;
杨世超;
张化珉;
郝彦斌; [新增] | 内蒙古元亨实业集团有限公司;
王軼喆;
杨世超;
张化珉; | 2016-04-26 |
高级管理人员备案 | 王九田董事
孙得华经理 [新增]
郝彦斌董事长 [新增]
王軼喆监事
杨世超董事 | 孙得华董事兼总经理 [退出]
王軼喆监事
王九田董事长
杨世超董事 | 2016-04-26 |
章程备案 | 2 | - | 2016-04-26 |
期限变更 | 2100-12-31 | 2006-07-13 | 2016-04-26 |
章程备案 | 提交新章程 | | 2016-04-26 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 辽宁省朝阳市建平县三家乡富合村 | 建平县三家乡富合村 | 2016-04-26 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1王九田董事;2孙得华经理;3郝彦斌董事长;4王軼喆监事;5杨世超董事; | 1孙得华董事兼总经理;2王軼喆监事;3王九田董事长;4杨世超董事; | 2016-04-26 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1内蒙古元亨实业集团有限公司;2王軼喆;3杨世超;4张化珉;5郝彦斌; | 1内蒙古元亨实业集团有限公司;2王軼喆;3杨世超;4张化珉; | 2016-04-26 |
地址变更 | 辽宁省朝阳市建平县三家乡富合村 | 建平县三家乡富合村 | 2016-04-25 |
高级管理人员备案 | 1王九田董事;2孙得华经理;3郝彦斌董事长;4王軼喆监事;5杨世超董事; | 1孙得华董事兼总经理;2王軼喆监事;3王九田董事长;4杨世超董事; | 2016-04-25 |
章程备案 | 提交新章程 | - | 2016-04-25 |
期限变更 | 2100-12-31 | 2006-07-13 | 2016-04-25 |
经营范围变更 | 生物有机肥、有机肥、有机无机复混肥、复混肥料、掺混肥料、冲施肥、大量元素水溶肥料、含腐植酸水溶肥料制造、销售;化肥经销;生物有机肥生产工艺及生物有机肥工程技术咨询服务。 | 生物有机肥、有机肥、有机无机复混肥、复混肥料、掺混肥料、冲施肥、大量元素水溶肥料、含腐植酸水溶肥料制造、销售;化肥经销;生物有机肥生产工艺及生物有机肥工程技术咨询服务(国家法律法规禁止的不得经营;应取得审批、许可或资质等,未取得前不得经营,取得有关部门审批、许可或者资质等凭有效审批、许可或资质等经营)。 | 2016-04-25 |
投资人变更 | 1内蒙古元亨实业集团有限公司;2王軼喆;3杨世超;4张化珉;5郝彦斌; | 1内蒙古元亨实业集团有限公司;2王軼喆;3杨世超;4张化珉; | 2016-04-25 |
投资人信息变更 | 1内蒙古元亨实业集团有限公司;2王軼喆;3杨世超;4张化珉; | 1蔡德贵;2郭云利;3李经武;4内蒙古元亨实业集团有限公司;5王轶群;6乌春云;7杨世超;8张化珉;9赵向民; | 2013-08-23 |
投资人变更 | 内蒙古元亨实业集团有限公司;
王軼喆; [新增]
杨世超;
张化珉; | 内蒙古元亨实业集团有限公司;
王轶群; [退出]
郭云利; [退出]
赵向民; [退出]
李经武; [退出]
蔡德贵; [退出]
乌春云; [退出]
杨世超;
张化珉; | 2013-08-23 |
高级管理人员备案 | 孙得华董事兼总经理 [新增]
王軼喆监事 [新增]
王九田董事长
杨世超董事 | 李经武董事兼总经理 [退出]
王九田董事长
郭云利监事 [退出]
杨世超副董事长 | 2013-08-23 |
经营范围变更 | 生物有机肥、有机肥、有机无机复混肥、复混肥料、掺混肥料、冲施肥、大量元素水溶肥料、含腐植酸水溶肥料制造、销售;化肥经销;生物有机肥生产工艺及生物有机肥工程技术咨询服务(国家法律法规禁止的不得经营;应取得审批、许可或资质等,未取得前不得经营,取得有关部门审批、许可或者资质等凭有效审批、许可或资质等经营)。 | 生物有机肥、有机肥、有机无机复混肥、复混肥料、掺混肥料、冲施肥制造、销售;化肥经销;生物有机肥生产工艺及生物有机肥工程技术咨询服务(国家法律法规禁止的不得经营;应取得审批、许可或资质等,未取得前不得经营,取得有关部门审批、许可或者资质等凭有效审批、许可或资质等经营)。 | 2013-08-23 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1内蒙古元亨实业集团有限公司;2王軼喆;3杨世超;4张化珉; | 1内蒙古元亨实业集团有限公司;2王轶群;3郭云利;4赵向民;5李经武;6蔡德贵;7乌春云;8杨世超;9张化珉; | 2013-08-23 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1孙得华董事兼总经理;2王軼喆监事;3王九田董事长;4杨世超董事; | 1李经武董事兼总经理;2王九田董事长;3郭云利监事;4杨世超副董事长; | 2013-08-23 |
市场主体类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2013-08-23 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 生物有机肥、有机肥、有机无机复混肥、复混肥料、掺混肥料、冲施肥制造、销售;化肥经销;生物有机肥生产工艺及生物有机肥工程技术咨询服务(国家法律法规禁止的不得经营;应取得审批、许可或资质等,未取得前不得经营,取得有关部门审批、许可或者资质等凭有效审批、许可或资质等经营)。 | 生物有机肥、复混肥料制造、销售;生物有机肥料生产工艺设计及生物有机肥料工程技术咨询服务(国家法律法规禁止的不得经营;应取得审批、许可或资质等,未取得前不得经营,取得有关部门审批、许可或者资质等凭有效审批、许可或资质等经营)。 | 2010-01-14 |
实收资本变更 | 1000 | 300 | 2010-01-14 |
投资人变更 | 内蒙古元亨实业集团有限公司; [名称变更]
王轶群;
郭云利;
赵向民;
李经武;
蔡德贵;
乌春云;
杨世超;
张化珉; | 内蒙古元亨运输集团有限公司;
王轶群;
郭云利;
赵向民;
李经武;
蔡德贵;
乌春云;
杨世超;
张化珉; | 2010-01-14 |
投资人变更 | 1内蒙古元亨实业集团有限公司;2王轶群;3郭云利;4赵向民;5李经武;6蔡德贵;7乌春云;8杨世超;9张化珉; | 1内蒙古元亨运输集团有限公司;2王轶群;3郭云利;4赵向民;5李经武;6蔡德贵;7乌春云;8杨世超;9张化珉; | 2010-01-14 |
投资人信息变更 | 1蔡德贵;2郭云利;3李经武;4内蒙古元亨实业集团有限公司;5王轶群;6乌春云;7杨世超;8张化珉;9赵向民; | 1蔡德贵;2郭云利;3李经武;4内蒙古元亨运输集团有限公司;5王轶群;6乌春云;7杨世超;8张化珉;9赵向民; | 2010-01-14 |
实收资本变更 | 1000( + 233.33333% ) | 300 | 2010-01-14 |
经营范围变更 | 生物有机肥、复混肥料制造、销售;生物有机肥料生产工艺设计及生物有机肥料工程技术咨询服务(国家法律法规禁止的不得经营;应取得审批、许可或资质等,未取得前不得经营,取得有关部门审批、许可或者资质等凭有效审批、许可或资质等经营)。 | 生物有机肥、复混肥料制造、销售(以上经营范围需经审批的取得审批后方准经营)。 | 2007-06-21 |
投资人信息变更 | 1蔡德贵;2郭云利;3李经武;4内蒙古元亨运输集团有限公司;5王轶群;6乌春云;7杨世超;8张化珉;9赵向民; | - | 2006-12-29 |
实收资本变更 | 300( + 40.84507% ) | 213 | 2006-12-29 |
实收资本变更 | 300 | 213 | 2006-12-29 |