变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | - | 无 | 2021-07-19 |
地址变更 | 四川省成都市锦江区东华正街42号5层7号 | 四川省成都市锦江区总府路35号17层2号 | 2021-07-19 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 易键; [新增] | LANHU TRAVEL HOLDING(HONG KONG)LIMITED; [退出] | 2020-09-24 |
投资人变更 | 易键 出资 5000万人民币; [新增] | LANHU TRAVEL HOLDING(HONG KONG)LIMITED 出资 5000万人民币; [退出] | 2020-09-24 |
章程备案 | - | 无 | 2020-09-24 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(港澳台法人独资) | 2020-09-24 |
经营范围变更 | 国内旅游业务;入境旅游业务;票务代理服务;大型活动组织策划服务。(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动) | 国内旅游业务;入境旅游业务;票务代理服务;大型活动组织策划服务;出境旅游经营业务。(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动) | 2020-08-04 |
住所变更 | 四川省成都市锦江区总府路35号17层2号 | 成都市锦江区一环路东五段108号1栋2单元9楼904号 | 2020-06-22 |
章程修正案备案 | 章程修正案 | 无 | 2020-06-22 |
名称变更 | 蓝湖国际旅行社有限公司 | 成都蓝湖国际旅行社有限公司 | 2020-05-25 |
其他事项备案 | 王娇 | 无 | 2019-12-30 |
经营范围变更 | 国内旅游业务;入境旅游业务;票务代理服务;大型活动组织策划服务;出境旅游经营业务。(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动) | 旅行社服务;票务代理服务;大型活动组织策划服务;政府采购代理服务;出境旅游经营业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。 | 2019-12-30 |
企业类型变更 | 有限责任公司(台港澳法人独资) | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-12-30 |
境外股东发起人的境内法律文件送达接受人备案 | 王娇 [新增] | 无 | 2019-12-30 |
投资人变更 | LANHU TRAVEL HOLDING(HONG KONG)LIMITED 出资 5000万人民币 | 易键 出资 5000万 | 2019-12-30 |
注册资本变更 | 5000万人民币 | 5000万人民币 | 2019-12-30 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-09-03 |
监事备案 | - | - | 2019-09-03 |
章程备案 | - | - | 2019-09-03 |
经营场所变更 | 成都市锦江区一环路东五段108号1栋2单元9楼904号 | 成都市锦江区一环路东五段108号1栋2单元5层501号 | 2019-09-03 |
高级管理人员备案 | 易杰,监事;易键,执行董事兼总经理; | 谢惠,执行董事兼总经理;谢敏,监事; | 2019-06-14 |
其他事项备案 | 5000 | 30 | 2019-06-14 |
监事备案 | - | - | 2019-06-14 |
投资总额变更 | 5000( + 16566.66667% ) | 30 | 2019-06-14 |
投资人变更 | 旅行社服务;票务代理服务;大型活动组织策划服务;政府采购代理服务;出境旅游经营业务
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动) | 入境旅游业务、国内旅游业务;票务代理服务;会议服务
(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目,依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2019-06-14 |
董事备案 | 易杰,监事 [新增]
易键,执行董事兼总经理 [新增] | 谢惠,执行董事兼总经理 [退出]
谢敏,监事 [退出] | 2019-06-14 |
投资者名称变更 | 易键; | 谢惠;杨国彬; | 2019-06-14 |
其他事项备案 | 易键 | 谢敏 | 2019-06-14 |
章程备案 | - | - | 2019-06-14 |
一般经营项目变更 | 旅行社服务;票务代理服务;大型活动组织策划服务;政府采购代理服务;出境旅游经营业务。 | 入境旅游业务、国内旅游业务;票务代理服务;会议服务。(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目,依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2019-06-14 |
企业类型变更 | 1151 | 1130 | 2019-06-14 |
经营范围变更 | 旅行社服务;票务代理服务;大型活动组织策划服务;政府采购代理服务;出境旅游经营业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。 | 入境旅游业务、国内旅游业务;票务代理服务;会议服务。(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目,依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2019-06-14 |
注册资本变更 | 5000( + 16566.66667% ) | 30 | 2019-06-14 |
高级管理人员备案 | 易杰,监事 [新增]
易键,执行董事兼总经理 [新增] | 谢惠,执行董事兼总经理 [退出]
谢敏,监事 [退出] | 2019-06-14 |
法定代表人变更 | 易键 | 谢惠 | 2019-06-14 |
投资人变更 | 易键; [新增] | 谢惠; [退出]
杨国彬; [退出] | 2019-06-14 |
联络员备案 | 易键 | 谢敏 | 2019-06-14 |
住所变更 | 成都市锦江区一环路东五段108号1栋2单元5层501号 | 成都市锦江区华兴正街5号2栋9层5号 | 2018-08-20 |
高级管理人员备案 | 谢敏,监事 | - | 2017-03-17 |
分公司/分支机构备案 | / | / | 2017-03-17 |
联络员备案 | 谢敏,
189****3369 | - | 2017-03-17 |
清算组备案 | - | - | 2017-03-17 |
清算组成员备案 | - | - | 2017-03-17 |
监事备案 | 谢敏,监事 [新增] | - | 2017-03-17 |
董事备案 | 谢惠 [新增]
执行董事兼总经理 | - | 2017-03-17 |
其他事项备案 | 谢敏,*** | - | 2017-03-17 |
财务负责人 | - | - | 2017-03-17 |
联络员备案 | 谢敏,
*** | - | 2017-03-17 |
经理备案 | 谢惠,执行董事兼总经理 [新增] | - | 2017-03-17 |
法定代表人变更 | 谢惠 | 杨国彬 | 2017-03-17 |
高级管理人员备案 | 谢惠,执行董事兼总经理 | - | 2017-03-17 |
章程备案 | 谢敏,监事 | - | 2017-03-17 |
联络员备案 | 谢惠,
189****8631 | / | 2016-05-20 |
其他事项备案 | / | / | 2016-05-20 |
分公司/分支机构备案 | / | / | 2016-05-20 |
财务负责人 | / | / | 2016-05-20 |
联络员备案 | 谢惠,
***** | / | 2016-05-20 |
换发证照 | / | / | 2016-05-20 |
清算组备案 | - | - | 2016-05-20 |
清算组成员备案 | - | - | 2016-05-20 |
其他事项备案 | 谢惠,*** | - | 2016-05-20 |
发起人名称 | - | - | 2016-05-20 |
联络员备案 | 谢惠,
*** | - | 2016-05-20 |
地址变更 | 成都市锦江区华兴正街5号2栋9层5号 | 成都市锦江区华兴正街5号2栋12层1号 | 2014-12-05 |
住所变更 | 成都市锦江区华兴正街5号2栋9层5号 | 成都市锦江区华兴正街5号2栋12层1号 | 2014-12-05 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 成都市锦江区华兴正街5号2栋12层1号 | 成都市锦江区华兴正街5号2栋9层5号 | 2014-12-05 |
其他事项备案 | / | / | 2014-07-01 |
发起人名称 | / | / | 2014-07-01 |
换发证照 | / | / | 2014-07-01 |
出资方式变更 | 杨国彬,货币; | 杨国彬; | 2013-07-22 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 杨国彬,60%; | 杨国彬,100%; | 2013-07-22 |
出资额变更 | 30 | 杨国彬; | 2013-07-22 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 杨国彬,货币; | 杨国彬; | 2013-07-22 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 谢惠; [新增]
杨国彬; | 杨国彬; | 2013-07-22 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 30 [新增] | 杨国彬; [退出] | 2013-07-22 |
出资比例变更 | 杨国彬,60%; | 杨国彬,100%; | 2013-07-22 |
地址变更 | 成都市锦江区华兴正街5号2栋12层1号 | 成都市锦江区梓潼桥西街2号1栋2单元16层1613号 | 2013-07-22 |
投资人变更 | 谢惠; [新增]
杨国彬; | 杨国彬; | 2013-07-22 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1151 | 2013-07-22 |
地址变更 | 成都市锦江区梓潼桥西街2号1栋2单元16层1613号 | 成都市锦江区梓潼桥西街2号1栋2单元18层1811号 | 2012-04-25 |
投资人变更 | 入境旅游业务、国内旅游业务(以上项目凭许可证并按许可时效经营);票务代理服务;会议服务(以上项目国家法律法规限制和禁止项目除外) | 入境旅游业务、国内旅游业务(以上项目凭许可证并按许可时效经营);工艺美术品的销售;票务代理服务;会议服务(以上项目国家法律法规限制和禁止项目除外) | 2010-02-25 |
经营范围变更 | 入境旅游业务、国内旅游业务(以上项目凭许可证并按许可时效经营);票务代理服务;会议服务(以上项目国家法律法规限制和禁止项目除外)。 | 入境旅游业务、国内旅游业务(以上项目凭许可证并按许可时效经营);工艺美术品的销售;票务代理服务;会议服务(以上项目国家法律法规限制和禁止项目除外)。 | 2010-02-25 |