成都三零盛安信息系统有限公司由中国电子科技集团公司第三十研究所于2002年1月设立,现由卫士通公司(股票代码:002268)控股,是网安旗下承担软件研发及系统集成的专业公司,是国家重点软件企业和高新企业。
公司以信息安全为特色的软件研发和系统集成及服务为主业,重点面向党政、公检法、金融、企事业、及科研院所等行业。在软件研发、安全集成、视频系统、通信网络、智能化系统、信息系统集成等专业领域积累了丰富的经验,具有独特的综合优势,可为用户提供全面的解决方案。
公司通过了ISO 9001质量体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、CMMI3认证,具有涉密系统集成甲级、计算机系统集成二级、建筑智能化设计与施工一体化一级、信息安全服务一级等多项资质,以及多个行业及省级资质。公司还承担了国家信息网络专项、国家863计划、国家重点新产品计划、电子发展基金、国家火炬计划等项目。
三零盛安将通过不断的技术积累和创新及优质服务,推动公司持续发展,做用户Zui贴心的信息系统服务伙伴!
成都三零盛安信息系统有限公司由中国电子科技集团第三十研究所控股设立,是专业从事信息系统集成、行业应用软件开发及IT外包服务的国家重点高新企业和软件工程建设几服务的窗口,肩负着开拓信息安全新领域的重任。目前公司的业务已覆盖了电子政务、电子商务以及金融、电信、电力、交通、教育等各行业,客户遍及全国及海外。
三零盛安已通过ISO9001:2000国际质量体系认证,并严格按照CMM来规范产品研发、生产、销售、工程建设以及服务。具有国家计算机信息系统集成(二级)、建设部建筑智能化系统集成专项工程设计资质(甲级)等多项资质,而且承担了国家发改委信息网络专项、科技部国家863计划等项目。公司在视频系统、电子政务、诚信系统、安全系统、智能建筑弱电系统及城市应急联动系统、物流防伪系统等建设领域积累了丰富的经验,具有独特的综合优势,可为用户提供全面的解决方案。
联系方式
- 公司地址:
- 中国 四川 成都市 成都高新区创业路6号
- 固定电话:
- 86-028-028-85169411 未核实,仅供参考
- 经理:
- 黄南平
- 经理手机:
- 136****8979 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- office@30san.com
- 邮政编码:
- 610031
- 地区编码:
- 510100
- 传真号码:
- 86-028-028-85156162
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
电子邮箱 | office@30san.com |
座机号码 | 028-62385000 |
工商信息和基本资料
法人名称: | 成都三零盛安信息系统有限公司 |
简称: | 三零盛安信息系统 |
主要经营产品: | 计算机信息系统集成 ; 行业应用软件 ; IT服务 |
经营范围: | 非密码类信息安全产品的生产、销售及服务;行业应用软件的开发、生产、销售和服务;信息安全技术咨询、技术服务;计算机销售、信息系统集成及服务;办公设备耗材的销售及技术服务;安全技术防范设施系统设计、安装、维修;计算机信息网络系统安全工程设计、施工;建筑智能化工程施工;(以上经营范围涉及工业行业另设分支机构或另择经营场地经营;涉及资质许可的凭相关资质许可证从事经营)。 |
营业执照号码: | 91510100734804358D |
发证机关: | 成都高新区市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-11-13 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 已注销 |
成立时间: | 2002年01月18日 |
职员人数: | 10人 |
注册资本: | 9812 万元人民币 (万元) |
公司官网: | http://www.30san.com |
所属分类: | 信息传输、计算机服务和软件业 |
所属城市: | 成都企业网 |
顺企编码: | 1592655 |
成都三零盛安信息系统有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
成都卫士通信息产业股份有限公司 | 99.88% | 人民币9800.52万元 |
谢长斌 | 0.12% | 人民币11.48万元 |
成都三零盛安信息系统有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
其他事项备案 | 谢长斌 出资 11.48万人民币;成都卫士通信息产业股份有限公司 出资 9800.52万人民币; | 谢长斌 出资 31.43万人民币;成都卫士通信息产业股份有限公司 出资 9780.57万人民币; | 2020-11-06 |
章程备案 | - | 无 | 2020-11-06 |
章程备案 | - | 无 | 2020-09-11 |
其他事项备案 | 谢长斌 出资 31.43万人民币;成都卫士通信息产业股份有限公司 出资 9780.57万人民币; | 冉彪 出资 0.84万人民币;秦建明 出资 1.288万人民币;王泽清 出资 0.42万人民币;向飞 出资 0.28万人民币;谢长斌 出资 738万人民币;熊利 出资 1.456万人民币;徐波 出资 1.3万人民币;徐凌云 出资 6.65万人民币;叶里莎 出资 5.7万人民币;岳娟 出资 0.28万人民币;张娅玲 出资 0.28万人民币;赵运川 出资 3.1万人民币;钟珊 出资 2.38万人民币;陈敏 出资 0.28万人民币;成都卫士通信息产业股份有限公司 出资 9438.76万人民币;付静 出资 0.56万人民币;高绍良 出资 0.266万人民币;海涛 出资 4.5万人民币;何超华 出资 0.42万人民币;黄南平 出资 226.2万人民币;雷飞华 出资 0.308万人民币;李洪霞 出资 4.2万人民币;李伟 出资 26.18万人民币;刘芳 出资 0.322万人民币;刘鸿力 出资 5.6万人民币;刘厚祥 出资 69万人民币;刘英 出资 0.28万人民币;罗艳华 出资 0.42万人民币;王静 出资 0.56万人民币; | 2020-09-11 |
法定代表人变更 | 魏洪宽 | 李洪霞 | 2019-05-22 |
章程备案 | - | - | 2019-05-22 |
高级管理人员备案 | 赵秀玲,董事 陈澜,监事 [新增] 魏洪宽,董事长 [新增] 吴向阳,董事兼总经理 [新增] | 雷利民,董事长 [退出] 徐建,监事 [退出] 赵秀玲,董事 黄南平,董事 [退出] 李洪霞,董事兼总经理 [退出] 胡凯春,监事 [退出] 杨甫,董事 [退出] 王慧娟,监事 [退出] | 2019-05-22 |
章程备案 | - | - | 2018-04-25 |
高级管理人员备案 | - | - | 2018-04-25 |
高级管理人员备案 | / | / | 2017-04-06 |
高级管理人员备案 | 雷利民,董事 长赵秀玲,董事 黄南平,董事 李洪霞,董事兼总经理 杨甫,董事 | 雷利民,董事 长赵秀玲,董事 黄南平,董事兼总经理 李洪霞,董事 杨甫,董事 | 2017-04-06 |
法定代表人变更 | 李洪霞 | 黄南平 | 2017-04-06 |
章程备案 | - | - | 2017-04-06 |
住所变更 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区云华路333号2栋 | 成都高新区云华路333号2栋 | 2017-04-06 |
章程备案 | 2017-04-06 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 雷利民,董事长 赵秀玲,董事 黄南平,董事 李洪霞,董事兼总经理 杨甫,董事 | 雷利民,董事长 赵秀玲,董事 黄南平,董事兼总经理 李洪霞,董事 杨甫,董事 | 2017-04-06 |
换发证照 | / | / | 2015-11-13 |
出资比例变更 | 成都卫士通信息产业股份有限公司,96.2%;海涛,0.1%;何超华,0%;黄南平,2.3%;李洪霞,0%;李伟,0.3%;刘芳,0%;刘鸿力,0.1%;刘厚祥,0.1%;罗艳华,0%;秦建明,0%;王泽清,0%;谢长斌,0.7%;熊利,0%;徐波,0%;徐凌云,0.1%;叶里莎,0.1%;赵运川,0%;钟珊,0%; | 成都卫士通信息产业股份有限公司,94%;海涛,0.1%;何超华,0%;黄南平,3.7%;李洪霞,0.1%;李伟,0.4%;刘芳,0%;刘鸿力,0.1%;刘厚祥,0.1%;罗艳华,0%;秦建明,0%;王泽清,0%;谢长斌,1.2%;熊利,0%;徐波,0%;徐凌云,0.1%;叶里莎,0.1%;赵运川,0.1%;钟珊,0%; | 2015-07-10 |
注册资本(金)变更 | 9812 | 6200 | 2015-07-10 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 杨甫,董事 | / | 2015-07-10 |
出资额变更 | 9812 | 成都卫士通信息产业股份有限公司; | 2015-07-10 |
高级管理人员备案 | / | / | 2015-07-10 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 成都卫士通信息产业股份有限公司,96.2%; 海涛,0.1%; 何超华,0%; 黄南平,2.3%; 李洪霞,0%; 李伟,0.3%; 刘芳,0%; 刘鸿力,0.1%; 刘厚祥,0.1%; 罗艳华,0%; 秦建明,0%; 王泽清,0%; 谢长斌,0.7%; 熊利,0%; 徐波,0%; 徐凌云,0.1%; 叶里莎,0.1%; 赵运川,0%; 钟珊,0%; | 成都卫士通信息产业股份有限公司,94%; 海涛,0.1%; 何超华,0%; 黄南平,3.7%; 李洪霞,0.1%; 李伟,0.4%; 刘芳,0%; 刘鸿力,0.1%; 刘厚祥,0.1%; 罗艳华,0%; 秦建明,0%; 王泽清,0%; 谢长斌,1.2%; 熊利,0%; 徐波,0%; 徐凌云,0.1%; 叶里莎,0.1%; 赵运川,0.1%; 钟珊,0%; | 2015-07-10 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 9812 [新增] | 成都卫士通信息产业股份有限公司; [退出] | 2015-07-10 |
高级管理人员备案 | 杨甫,董事 [新增] | / | 2015-07-10 |
章程修正案备案 | / | / | 2015-07-10 |
出资比例变更 | 何超华,0%; 刘厚祥,0.1%; 刘芳,0%; 刘鸿力,0.1%; 叶里莎,0.1%; 徐凌云,0.1%; 徐波,0%; 成都卫士通信息产业股份有限公司,96.2%; 李伟,0.3%; 李洪霞,0%; 海涛,0.1%; 熊利,0%; 王泽清,0%; 秦建明,0%; 罗艳华,0%; 谢长斌,0.7%; 赵运川,0%; 钟珊,0%; 黄南平,2.3%; | 何超华,0%; 刘厚祥,0.1%; 刘芳,0%; 刘鸿力,0.1%; 叶里莎,0.1%; 徐凌云,0.1%; 徐波,0%; 成都卫士通信息产业股份有限公司,94%; 李伟,0.4%; 李洪霞,0.1%; 海涛,0.1%; 熊利,0%; 王泽清,0%; 秦建明,0%; 罗艳华,0%; 谢长斌,1.2%; 赵运川,0.1%; 钟珊,0%; 黄南平,3.7%; | 2015-07-10 |
注册资本变更 | 9812( + 58.25806% ) | 6200 | 2015-07-10 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 陈敏; 成都卫士通信息产业股份有限公司; 付静; 高绍良; 海涛; 何超华; 黄南平; 雷飞华; 李洪霞; 李伟; 刘芳; 刘鸿力; 刘厚祥; 刘英; 罗艳华; 秦建明; 冉彪; 王静; 王泽清; 向飞; 谢长斌; 熊利; 徐波; 徐凌云; 叶里莎; 岳娟; 张娅玲; 赵运川; 钟珊; | 黄南平; 雷飞华; 李洪霞; 李伟; 刘芳; 刘鸿力; 刘厚祥; 刘英; 罗艳华; 秦建明; 冉彪; 王静; 王泽清; 向飞; 谢长斌; 熊利; 徐波; 徐凌云; 叶里莎; 岳娟; 张娅玲; 赵运川; 钟珊; 海涛; 何超华; 陈敏; 成都卫士通信息产业股份有限公司; 付静; 高绍良; | 2015-03-18 |
高级管理人员备案 | / | / | 2015-03-18 |
投资人变更 | 陈敏; 成都卫士通信息产业股份有限公司; 付静; 高绍良; 海涛; 何超华; 黄南平; 雷飞华; 李洪霞; 李伟; 刘芳; 刘鸿力; 刘厚祥; 刘英; 罗艳华; 秦建明; 冉彪; 王静; 王泽清; 向飞; 谢长斌; 熊利; 徐波; 徐凌云; 叶里莎; 岳娟; 张娅玲; 赵运川; 钟珊; | 黄南平; 雷飞华; 李洪霞; 李伟; 刘芳; 刘鸿力; 刘厚祥; 刘英; 罗艳华; 秦建明; 冉彪; 王静; 王泽清; 向飞; 谢长斌; 熊利; 徐波; 徐凌云; 叶里莎; 岳娟; 张娅玲; 赵运川; 钟珊; 海涛; 何超华; 陈敏; 成都卫士通信息产业股份有限公司; 付静; 高绍良; | 2015-03-18 |
章程修正案备案 | / | / | 2015-03-18 |
投资人(股权)变更 | 陈敏;成都卫士通信息产业股份有限公司;付静;高绍良;海涛;何超华;黄南平;雷飞华;李洪霞;李伟;刘芳;刘鸿力;刘厚祥;刘英;罗艳华;秦建明;冉彪;王静;王泽清;向飞;谢长斌;熊利;徐波;徐凌云;叶里莎;岳娟;张娅玲;赵运川;钟珊; | 黄南平;雷飞华;李洪霞;李伟;刘芳;刘鸿力;刘厚祥;刘英;罗艳华;秦建明;冉彪;王静;王泽清;向飞;谢长斌;熊利;徐波;徐凌云;叶里莎;岳娟;张娅玲;赵运川;钟珊;海涛;何超华;陈敏;成都卫士通信息产业股份有限公司;付静;高绍良; | 2015-03-18 |
章程备案 | 蔡楠,监事 胡凯春,监事 周天文,监事 | 蔡楠,监事 | 2014-12-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 黄南平,董事兼总经理 雷利民,董事长 赵秀玲,董事 吕涛,董事 李洪霞,董事 | 黄南平,董事兼总经理 | 2014-12-19 |
高级管理人员备案 | 黄南平,董事兼总经理 雷利民,董事 [新增] 长赵秀玲,董事 [新增] 吕涛,董事 [新增] 李洪霞,董事 [新增] | 黄南平,董事兼总经理 | 2014-12-19 |
章程备案 | 蔡楠,监事胡凯春,监事周天文,监事 | 蔡楠,监事 | 2014-12-19 |
清算组备案 | / | / | 2014-12-19 |
章程备案 | / | / | 2014-12-19 |
高级管理人员备案 | 蔡楠,监事 胡凯春,监事 [新增] 周天文,监事 [新增] | 蔡楠,监事 | 2014-12-19 |
换发证照 | / | / | 2014-09-22 |
投资人(股权)变更 | 陈敏;成都卫士通信息产业股份有限公司;付静;高绍良;海涛;何超华;黄南平;雷飞华;李洪霞;李伟;刘芳;刘鸿力;刘厚祥;刘英;罗艳华;秦建明;冉彪;王静;王泽清;向飞;谢长斌;熊利;徐波;徐凌云;叶里莎;岳娟;张娅玲;赵运川;钟珊; | 陈敏;成都国信安信息产业基地有限公司;付静;高绍良;海涛;何超华;黄南平;雷飞华;李洪霞;李伟;刘芳;刘鸿力;刘厚祥;刘英;罗艳华;秦建明;冉彪;四川蜀祥创业投资有限公司;王静;王泽清;向飞;谢长斌;熊利;徐波;徐凌云;叶里莎;岳娟;张娅玲;赵运川;钟珊;中国电子科技集团公司第三十研究所; | 2014-09-19 |
章程修正案备案 | / | / | 2014-09-19 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 陈敏; 成都卫士通信息产业股份有限公司; [新增] 付静; 高绍良; 海涛; 何超华; 黄南平; 雷飞华; 李洪霞; 李伟; 刘芳; 刘鸿力; 刘厚祥; 刘英; 罗艳华; 秦建明; 冉彪; 王静; 王泽清; 向飞; 谢长斌; 熊利; 徐波; 徐凌云; 叶里莎; 岳娟; 张娅玲; 赵运川; 钟珊; | 陈敏; 成都国信安信息产业基地有限公司; [退出] 付静; 高绍良; 海涛; 何超华; 黄南平; 雷飞华; 李洪霞; 李伟; 刘芳; 刘鸿力; 刘厚祥; 刘英; 罗艳华; 秦建明; 冉彪; 四川蜀祥创业投资有限公司; [退出] 王静; 王泽清; 向飞; 谢长斌; 熊利; 徐波; 徐凌云; 叶里莎; 岳娟; 张娅玲; 赵运川; 钟珊; 中国电子科技集团公司第三十研究所; [退出] | 2014-09-19 |
高级管理人员备案 | / | / | 2014-09-19 |
投资人变更 | 陈敏; 成都卫士通信息产业股份有限公司; [新增] 付静; 高绍良; 海涛; 何超华; 黄南平; 雷飞华; 李洪霞; 李伟; 刘芳; 刘鸿力; 刘厚祥; 刘英; 罗艳华; 秦建明; 冉彪; 王静; 王泽清; 向飞; 谢长斌; 熊利; 徐波; 徐凌云; 叶里莎; 岳娟; 张娅玲; 赵运川; 钟珊; | 陈敏; 成都国信安信息产业基地有限公司; [退出] 付静; 高绍良; 海涛; 何超华; 黄南平; 雷飞华; 李洪霞; 李伟; 刘芳; 刘鸿力; 刘厚祥; 刘英; 罗艳华; 秦建明; 冉彪; 四川蜀祥创业投资有限公司; [退出] 王静; 王泽清; 向飞; 谢长斌; 熊利; 徐波; 徐凌云; 叶里莎; 岳娟; 张娅玲; 赵运川; 钟珊; 中国电子科技集团公司第三十研究所; [退出] | 2014-09-19 |
高级管理人员备案 | / | / | 2014-05-29 |
章程修正案备案 | / | / | 2014-05-29 |
章程修正案备案 | / | / | 2013-10-17 |
出资比例变更 | 黄南平,3.7%;李洪霞,0.1%;李伟,0.4%; | 黄南平,4.3%;李洪霞,3.6%;李伟,3.9%; | 2013-10-17 |
投资人(股权)变更 | 陈敏;成都国信安信息产业基地有限公司;付静;高绍良;海涛;何超华;黄南平;雷飞华;李洪霞;李伟;刘芳;刘鸿力;刘厚祥;刘英;罗艳华;秦建明;冉彪;四川蜀祥创业投资有限公司;王静;王泽清;向飞;谢长斌;熊利;徐波;徐凌云;叶里莎;岳娟;张娅玲;赵运川;中国电子科技集团公司第三十研究所;钟珊; | 成都国信安信息产业基地有限公司;黄南平;李洪霞;李伟;李小波;刘筝;赵雅丽;中国电子科技集团公司第三十研究所;周晓明; | 2013-10-17 |
出资额变更 | 6200 | 李伟; | 2013-10-17 |
出资比例变更 | 李伟,0.4%; 李洪霞,0.1%; 黄南平,3.7%; | 李伟,3.9%; 李洪霞,3.6%; 黄南平,4.3%; | 2013-10-17 |
投资人变更 | 陈敏; [新增] 成都国信安信息产业基地有限公司; 付静; [新增] 高绍良; [新增] 海涛; [新增] 何超华; [新增] 黄南平; 雷飞华; [新增] 李洪霞; 李伟; 刘芳; [新增] 刘鸿力; [新增] 刘厚祥; [新增] 刘英; [新增] 罗艳华; [新增] 秦建明; [新增] 冉彪; [新增] 四川蜀祥创业投资有限公司; [新增] 王静; [新增] 王泽清; [新增] 向飞; [新增] 谢长斌; [新增] 熊利; [新增] 徐波; [新增] 徐凌云; [新增] 叶里莎; [新增] 岳娟; [新增] 张娅玲; [新增] 赵运川; [新增] 中国电子科技集团公司第三十研究所; 钟珊; [新增] | 成都国信安信息产业基地有限公司; 黄南平; 李洪霞; 李伟; 李小波; [退出] 刘筝; [退出] 赵雅丽; [退出] 中国电子科技集团公司第三十研究所; 周晓明; [退出] | 2013-10-17 |
出资额变更 | 6200 | 中国电子科技集团公司第三十研究所; | 2013-03-07 |
注册资本金变更 | 6200( + 47.61905% ) | 4200 | 2013-03-07 |
清算组备案 | / | / | 2013-03-07 |
实收资本变更 | 6200( + 47.61905% ) | 4200 | 2013-03-07 |
出资比例变更 | 中国电子科技集团公司第三十研究所,56%; 刘筝,7%; 周晓明,5.3%; 成都国信安信息产业基地有限公司,11.1%; 李伟,3.9%; 李小波,3.6%; 李洪霞,3.6%; 赵雅丽,5.3%; 黄南平,4.3%; | 中国电子科技集团公司第三十研究所,35.1%; 刘筝,10.3%; 周晓明,7.9%; 成都国信安信息产业基地有限公司,16.3%; 李伟,5.7%; 李小波,5.3%; 李洪霞,5.3%; 赵雅丽,7.8%; 黄南平,6.3%; | 2013-03-07 |
出资比例变更 | 成都国信安信息产业基地有限公司,11.1%;黄南平,4.3%;李洪霞,3.6%;李伟,3.9%;李小波,3.6%;刘筝,7%;赵雅丽,5.3%;中国电子科技集团公司第三十研究所,56%;周晓明,5.3%; | 成都国信安信息产业基地有限公司,16.3%;黄南平,6.3%;李洪霞,5.3%;李伟,5.7%;李小波,5.3%;刘筝,10.3%;赵雅丽,7.8%;中国电子科技集团公司第三十研究所,35.1%;周晓明,7.9%; | 2013-03-07 |
实收资本变更 | 6200 | 4200 | 2013-03-07 |
注册资本(金)变更 | 6200 | 4200 | 2013-03-07 |
出资方式变更 | 中国电子科技集团公司第三十研究所,货币,其他; | 中国电子科技集团公司第三十研究所; | 2013-03-07 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 黄南平,董事兼总经理 李成刚,董事 王文胜,董事 祝世雄,董事 卿昱,副董事长 | 黄南平,董事兼总经理 李成刚,董事 王文胜,董事 祝世雄,董事 | 2013-02-05 |
出资额变更 | 4200 | 周晓明;中国电子科技集团公司第三十研究所;赵雅丽;刘筝;李小波;李伟;李洪霞;黄南平;成都国信安信息产业基地有限公司; | 2013-02-05 |
注册资本(金)变更 | 4200 | 3000 | 2013-02-05 |
实收资本变更 | 4200 | 3000 | 2013-02-05 |
经营范围变更 | 非密码类信息安全产品的生产、销售及服务;行业应用软件的开发、生产、销售和服务;信息安全技术咨询、技术服务;计算机销售、信息系统集成及服务;办公设备耗材的销售及技术服务;安全技术防范设施系统设计、安装、维修;计算机信息网络系统安全工程设计、施工;建筑智能化工程施工;(以上经营范围涉及工业行业另设分支机构或另择经营场地经营;涉及资质许可的凭相关资质许可证从事经营)。 | 非密码类信息安全产品的生产、销售及服务;行业应用软件的开发、生产、销售和服务;信息安全技术咨询、技术服务及技术培训;计算机销售、信息系统集成及服务;办公设备耗材(不含彩色复印机)的销售及技术服务;安全技术防范设施系统设计、安装、维修;计算机信息网络系统安全工程设计、施工;建筑智能化工程施工。 | 2013-02-05 |
实收资本变更 | 4200( + 40% ) | 3000 | 2013-02-05 |
注册资本金变更 | 4200( + 40% ) | 3000 | 2013-02-05 |
住所变更 | 成都高新区云华路333号2栋 | 成都高新区创业路6号 | 2013-02-05 |
清算组备案 | / | / | 2013-02-05 |
高级管理人员备案 | 黄南平,董事兼总经理 李成刚,董事 王文胜,董事 祝世雄,董事 卿昱,副董事长 [新增] | 黄南平,董事兼总经理 李成刚,董事 王文胜,董事 祝世雄,董事 | 2013-02-05 |
出资额变更 | 4200 | 周晓明; 中国电子科技集团公司第三十研究所; 赵雅丽; 刘筝; 李小波; 李伟; 李洪霞; 黄南平; 成都国信安信息产业基地有限公司; | 2013-02-05 |
企业类型变更 | 1190 | 1130 | 2012-03-21 |
投资人变更 | 成都国信安信息产业基地有限公司; [新增] 黄南平; 李洪霞; 李伟; 李小波; 刘筝; 赵雅丽; 中国电子科技集团公司第三十研究所; 周晓明; | 成都三实立科技实业有限公司; [退出] 黄南平; 李洪霞; 李伟; 李小波; 刘筝; 赵雅丽; 中国电子科技集团公司第三十研究所; 周晓明; | 2012-03-21 |
出资比例变更 | 赵雅丽,7.8%; | 赵雅丽,14.2%; | 2012-03-21 |
出资方式变更 | 赵雅丽,货币; | 赵雅丽; | 2012-03-21 |
出资额变更 | 3000 | 赵雅丽; | 2012-03-21 |
清算组备案 | / | / | 2012-03-21 |
投资人(股权)变更 | 成都国信安信息产业基地有限公司;黄南平;李洪霞;李伟;李小波;刘筝;赵雅丽;中国电子科技集团公司第三十研究所;周晓明; | 成都三实立科技实业有限公司;黄南平;李洪霞;李伟;李小波;刘筝;赵雅丽;中国电子科技集团公司第三十研究所;周晓明; | 2012-03-21 |
清算组备案 | / | / | 2012-03-02 |
章程备案 | 程虹,监事 张建华,监事 蔡楠,监事 | 程虹,监事 | 2012-03-02 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郝平,董事 黄月江,董事长 黄南平,董事兼总经理 李成刚,董事 祝世雄,董事 王文胜,董事 | 郝平,董事 黄月江,董事 黄南平,董事兼总经理 | 2012-03-02 |
高级管理人员备案 | 郝平,董事 黄月江,董事 长黄南平,董事兼总经理 [新增] 李成刚,董事 [新增] 祝世雄,董事 [新增] 王文胜,董事 [新增] | 郝平,董事 黄月江,董事 黄南平,董事兼总经理 [退出] | 2012-03-02 |
章程备案 | 程虹,监事张建华,监事蔡楠,监事 | 程虹,监事 | 2012-03-02 |
清算组备案 | / | / | 2010-09-20 |
出资额变更 | 3000 | 周晓明; | 2010-09-20 |
投资人变更 | 成都三实立科技实业有限公司; 黄南平; 李洪霞; [新增] 李伟; [新增] 李小波; [新增] 刘筝; [新增] 赵雅丽; [新增] 中国电子科技集团公司第三十研究所; 周晓明; | 陈秋元; [退出] 成都三实立科技实业有限公司; 郭柏文; [退出] 郝平; [退出] 侯永芳; [退出] 胡凯春; [退出] 胡庆录; [退出] 黄朝阳; [退出] 黄南平; 黄月江; [退出] 雷吉成; [退出] 雷利民; [退出] 冷观霞; [退出] 刘连昌; [退出] 卢晓华; [退出] 王润华; [退出] 王万铃; [退出] 韦昌荣; [退出] 徐利; [退出] 徐志启; [退出] 阎蓉民; [退出] 杨章; [退出] 叶宾; [退出] 游小明; [退出] 曾浩洋; [退出] 张建军; [退出] 张茂昌; [退出] 中国电子科技集团公司第三十研究所; 周晓明; 周治中; [退出] 祝世雄; [退出] | 2010-09-20 |
投资人(股权)变更 | 成都三实立科技实业有限公司;黄南平;李洪霞;李伟;李小波;刘筝;赵雅丽;中国电子科技集团公司第三十研究所;周晓明; | 陈秋元;成都三实立科技实业有限公司;郭柏文;郝平;侯永芳;胡凯春;胡庆录;黄朝阳;黄南平;黄月江;雷吉成;雷利民;冷观霞;刘连昌;卢晓华;王润华;王万铃;韦昌荣;徐利;徐志启;阎蓉民;杨章;叶宾;游小明;曾浩洋;张建军;张茂昌;中国电子科技集团公司第三十研究所;周晓明;周治中;祝世雄; | 2010-09-20 |
出资比例变更 | 周晓明,7.9%; | 周晓明,3.1%; | 2010-09-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 许晓平,董事 卿昱,董事 | / | 2010-04-23 |
章程备案 | 程虹,监事 胡凯春,监事 徐波,监事 | / | 2010-04-23 |
章程备案 | 程虹,监事胡凯春,监事徐波,监事 | / | 2010-04-23 |
章程修正案备案 | / | / | 2010-04-23 |
高级管理人员备案 | 许晓平,董事 [新增] 卿昱,董事 [新增] | / | 2010-04-23 |
章程备案 | 程虹,监事胡凯春,监事徐波,监事 | / | 2010-04-19 |
高级管理人员备案 | 许晓平,董事 [新增] 卿昱,董事 [新增] | / | 2010-04-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 许晓平,董事 卿昱,董事 | / | 2010-04-19 |
章程备案 | 程虹,监事 胡凯春,监事 徐波,监事 | / | 2010-04-19 |
章程修正案备案 | / | / | 2010-04-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 祝世雄,董事 黄月江,董事 张建军,董事 郝平,董事 雷吉成,董事 黄南平,董事兼总经理 罗天文,董事长 | 祝世雄,董事 黄月江,董事 张建军,董事 郝平,董事 雷吉成,董事长兼总经理 黄南平,董事 | 2009-10-20 |
经理备案 | 黄南平,董事兼总经理 | / | 2009-10-20 |
高级管理人员备案 | 祝世雄,董事 黄月江,董事 张建军,董事 郝平,董事 雷吉成,董事 黄南平,董事兼总经理 罗天文,董事 [新增] 长 | 祝世雄,董事 黄月江,董事 张建军,董事 郝平,董事 雷吉成,董事长兼总经理 黄南平,董事 | 2009-10-20 |
经理备案 | 黄南平,董事兼总经理 [新增] | / | 2009-10-20 |
法定代表人变更 | 黄南平,中华人民共和国居民身份证,***** | 雷吉成 | 2009-10-20 |
成都三零盛安信息系统有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
杨甫 | 董事 |
胡凯春 | 监事 |
黄南平 | 董事 |
赵秀玲 | 董事 |
李洪霞 | 董事兼总经理 |
王慧娟 | 监事 |
徐建 | 监事 |
雷利民 | 董事长 |
成都三零盛安信息系统有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
12825402 | 图形 | 设计研究 | 42 | 驳回复审注册公告排版完成 | 2013-06-27 | |
10820818 | 龙信使 II | 通讯服务 | 38 | 出具商标注册证明完成 | 2012-04-24 | |
10821486 | 图形 | 通讯服务 | 38 | 出具商标注册证明完成 | 2012-04-24 | |
10821452 | 图形 | 通讯服务 | 38 | 出具商标注册证明完成 | 2012-04-24 | |
10821331 | 密信通 | 通讯服务 | 38 | 商标异议申请完成 | 2012-04-24 | |
8248327 | 三O盛安 | 设计研究 | 42 | 出具商标注册证明完成 | 2010-04-27 | |
8248280 | 三零盛安 | 通讯服务 | 38 | 出具商标注册证明完成 | 2010-04-27 | |
5018474 | 图形 | 科学仪器 | 9 | 出具商标注册证明完成 | 2005-11-22 | |
3328632 | 三O盛安 | 科学仪器 | 9 | 出具商标注册证明完成 | 2002-10-08 | |
3328634 | 30 SAN | 科学仪器 | 9 | 商标无效 | 2002-10-08 | |
3328633 | 30 SAN | 设计研究 | 42 | 商标无效 | 2002-10-08 | |
12825402 | 图形 | 设计研究 | 42 | 驳回复审注册公告排版完成 | 2013-06-27 | |
10820818 | 龙信使 II | 通讯服务 | 38 | 出具商标注册证明完成 | 2012-04-24 | |
10821331 | 密信通 | 通讯服务 | 38 | 商标异议申请完成 | 2012-04-24 | |
10821452 | 图形 | 通讯服务 | 38 | 出具商标注册证明完成 | 2012-04-24 | |
10821486 | 图形 | 通讯服务 | 38 | 出具商标注册证明完成 | 2012-04-24 | |
8248280 | 三零盛安 | 通讯服务 | 38 | 出具商标注册证明完成 | 2010-04-27 | |
8248327 | 三O盛安 | 设计研究 | 42 | 出具商标注册证明完成 | 2010-04-27 | |
5018474 | 图形 | 科学仪器 | 9 | 出具商标注册证明完成 | 2005-11-22 | |
3328632 | 三O盛安 | 科学仪器 | 9 | 出具商标注册证明完成 | 2002-10-08 | |
3328634 | 30 SAN | 科学仪器 | 9 | 商标无效 | 2002-10-08 | |
3328633 | 30 SAN | 设计研究 | 42 | 商标无效 | 2002-10-08 |
成都三零盛安信息系统有限公司的专利证书
CN1234078C | 发明授权 | 2005-12-28 | 一种ELF文件格式的代码签名验证方法 | 计算;推算;计数 | 吴志刚 |
CN1326347C | 发明授权 | 2007-07-11 | 一种网络环境中实现多级安全访问控制的技术方法 | 电通信技术 | 张志文 |
CN1512355A | 发明公布 | 2004-07-14 | 一种ELF文件格式的代码签名验证方法 | 计算;推算;计数 | 吴志刚 |
CN101620665A | 发明公布 | 2010-01-06 | 一种超高频无源射频识别阅读器及其跳频方法 | 徐凌云 | |
CN102117398B | 发明授权 | 2013-12-04 | 一种超高频无源射频识别阅读器 | 徐凌云 | |
CN106649837A | 发明公布 | 2017-05-10 | 数据库兼容方法 | 计算;推算;计数 | 付静;徐凌云;李龙;徐建;吴汝钰 |
CN102117398A | 发明公布 | 2011-07-06 | 一种超高频无源射频识别阅读器 | 徐凌云 | |
CN1809000A | 发明公布 | 2006-07-26 | 一种网络入侵的检测方法 | 电通信技术 | 廖竣锴 |
CN1512706A | 发明公布 | 2004-07-14 | 一种网络环境中实现多级安全访问控制的技术方法 | 电通信技术 | 张志文 |
CN1275169C | 发明授权 | 2006-09-13 | 一种SSL中间代理用户证书的隧道传输方法 | 李红 | |
CN106649835A | 发明公布 | 2017-05-10 | 数据库兼容装置 | 计算;推算;计数 | 徐凌云;付静;李龙;徐建;吴汝钰 |
CN1512378A | 发明公布 | 2004-07-14 | 一种SSL中间代理用户证书的隧道传输方法 | 李红 | |
CN1372192A | 发明公布 | 2002-10-02 | 一种通用安全加密接口 | 计算;推算;计数 | 张建军;李成斌;蒋洪志;刘鸿力 |
CN101620665B | 发明授权 | 2011-08-24 | 一种超高频无源射频识别阅读器所实现的跳频方法 | 徐凌云 | |
CN201489545U | 实用新型 | 2010-05-26 | 一种超高频无源射频识别阅读器 | 徐凌云 |
成都三零盛安信息系统有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
成都三零卫士信息安全事务所有限公司 | 罗天文 | 成都高新区创业路6号 | 95.00% |
成都三零盛安信息系统有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
成都三零盛安信息系统有限公司贵州分公司 | 贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场19层5号[新华社区] | 2004-04-16 00:00:00.000 |
成都三零盛安信息系统有限公司陕西分公司 | 西安市高新区科技五路以北橡树星座第1幢2单元11层21101号房 | 2015-06-04 00:00:00.000 |
成都三零盛安信息系统有限公司北京销售分公司 | 北京市丰台区南四环西路188号十八区6号楼1至9层101内902室 | 2003-06-16 00:00:00.000 |
成都三零盛安信息系统有限公司广西分公司 | 南宁市金湖路26-1号东方国际商务港B座1413号房 | 2014-05-14 00:00:00.000 |
成都三零盛安信息系统有限公司广州分公司 | 广州市天河区林和东路侨林街51号405房(本营业场所限写字楼功能) | 2004-09-08 00:00:00.000 |
成都三零盛安信息系统有限公司广州分公司 | 广州市天河区林和东路侨林街51号405房(本营业场所限写字楼功能) | |
成都三零盛安信息系统有限公司重庆分公司 | 重庆市渝北区红锦大道90号中渝广场2幢19层2号 | 2006-11-14 00:00:00.000 |
成都三零盛安信息系统有限公司重庆分公司 | 重庆市渝北区红锦大道555号美源国际商务大厦1幢 | |
成都三零盛安信息系统有限公司云南分公司 | 云南省昆明市西山区福海街道办事处杨家社区南亚风情第壹城南亚星河苑C4幢1单元15层1-1505室 | 2015-04-14 00:00:00.000 |
成都三零盛安信息系统有限公司西藏分公司 | 拉萨市宇拓路12号国贸大厦301室 | 2002-04-17 00:00:00.000 |
成都三零盛安信息系统有限公司西宁分公司 | 西宁市城西区兴海路177号 | 2004-11-16 00:00:00.000 |
成都三零盛安信息系统有限公司合肥办事处 | 安徽省合肥市宿州路72号宏图大厦2010室 | 2008-08-29 00:00:00.000 |
成都三零盛安信息系统有限公司的法律诉讼:
文书名称 | 日期 | 编号 |
成都三零盛安信息系统有限公司与成都市青白江区城乡环境综合管理 | 2014-03-06 | (2013)青白民初字第133号 |
成都三零盛安信息系统有限公司与黄永明劳动争议纠纷一审民事裁定书 | 2014-05-15 | (2014)高新民管初字第44号 |
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
集成市场人员 | 4001-6000 | 本科 |
... | 2016-12-12 |
系统分析师 | 10001-1500 | 硕士 |
... | 2016-12-12 |
软件架构师 | 10001-1500 | 硕士 |
... | 2016-12-12 |
中级程序员 | 6001-8000 | 本科 |
... | 2016-12-12 |
售前支持工程师(云计算+大数据) | 10001-1500 | 本科 |
... | 2016-12-12 |
驻场工程师 | 4001-6000 | 本科 |
... | 2016-12-12 |
工程技术人员 | 4001-6000 | 本科 |
... | 2016-12-12 |
信息安全工程师 | 6001-8000 | 本科 |
... | 2016-12-12 |
高级程序员 | 8001-10000 | 硕士 |
... | 2016-12-12 |
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
- 阿坝信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 巴中信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 达州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 德阳信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 甘孜信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 广安信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 广元信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 乐山信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 凉山信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 泸州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 眉山信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 绵阳信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 南充信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 内江信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 攀枝花信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 遂宁信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 雅安信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 宜宾信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 自贡信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 资阳信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 上海信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 深圳信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 北京信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 广州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 东莞信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 佛山信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 杭州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 苏州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 重庆信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 温州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 无锡信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 天津信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 宁波信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 郑州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 石家庄信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 福州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 中山信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 烟台信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 长沙信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 金华信息传输、计算机服务和软件业黄页