公司名称:铁岭市铭诚房地产开发有限公司
地 址:铁岭市银州区繁荣路37号
成立时间:2002年1月11日
法 人:张誉婉
经营范围:房地产开发与销售
联系电话:024-7483261
传真:024-74832381
铁岭市铭诚房地产开发有限公司发布的产品供应信息
- 铁岭市铭诚房地产开发有限公司 联系方式价格:面议 / 2013-04-15
联系方式
- 公司地址:
- 铁岭市银州区繁荣路37号 -
- 固定电话:
- 024-7483261 未核实,仅供参考
- 经理:
- 涨誉婉
- 电子邮件:
- tlmcdc@qq.com
- 邮政编码:
- 112000
- 传真号码:
- 024-74832381
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 铁岭市铭诚房地产开发有限公司 |
简称: | 铭诚房地产开发 |
主要经营产品: | 房地产开发与销售 |
经营范围: | 房地产开发、商品房销售。(以建筑企业资质证书核定的工程承包范围为准,并凭资质证书经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
发证机关: | 铁岭市银州区市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-12-29 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2002年01月11日 |
注册资本: | 800 万人民币 (万元) |
所属分类: | 公寓、花园、别墅公司 » 银州区公寓、花园、别墅公司 |
所属城市: | 铁岭企业网 » 银州区 » 银州区铁岭 |
顺企编码: | 162660 |
铁岭市铭诚房地产开发有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
陈明 | 96.25% | 人民币770.0万元 |
陈艳 | 3.75% | 人民币30.0万元 |
铁岭市铭诚房地产开发有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 张誉婉 | 陈明 | 2015-12-29 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1铁岭理昂实业有限公司;2张铁胜; | 1陈明;2陈艳; | 2015-12-29 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限、合伙期限等变更) | 2016-01-01 | 2026-01-01 | 2015-12-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1潘宏锠监事;2张誉婉执行董事兼总经理; | 1陈明执行董事兼总经理;2潘宏锠监事; | 2015-12-29 |
期限变更 | 2026-01-01 | 2016-01-01 | 2015-12-29 |
负责人变更 | 陈明 | 张誉婉 | 2015-12-29 |
高级管理人员备案 | 陈明执行董事兼总经理 [新增] 潘宏锠监事 | 潘宏锠监事 张誉婉执行董事兼总经理 [退出] | 2015-12-29 |
投资人变更 | 陈艳; [新增] 陈明; [新增] | 铁岭理昂实业有限公司; [退出] 张铁胜; [退出] | 2015-12-29 |
高级管理人员备案 | 潘宏锠监事 张誉婉执行董事兼总经理 [新增] | 潘宏锠监事 张铁胜执行董事兼总经理 [退出] | 2009-04-02 |
负责人变更 | 张誉婉 | 张铁胜 | 2009-04-02 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 张铁胜 | 张誉婉 | 2009-04-02 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1潘宏锠监事;2张铁胜执行董事兼总经理; | 1潘宏锠监事;2张誉婉执行董事兼总经理; | 2009-04-02 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1潘宏锠监事;2张铁胜执行董事; | 1潘宏锠监事;2张铁胜执行董事兼总经理; | 2007-09-30 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 铁岭市理昂房地产开发有限公司 | 铁岭市铭诚房地产开发有限公司 | 2007-09-30 |
名称变更 | 铁岭市铭诚房地产开发有限公司 | 铁岭市理昂房地产开发有限公司 | 2007-09-30 |
高级管理人员备案 | 潘宏锠监事 张铁胜执行董事兼总经理 | 潘宏锠监事 张铁胜执行董事 | 2007-09-30 |
投资人变更 | 铁岭理昂实业有限公司; [新增] 张铁胜; | 辽宁理昂集团有限公司; [退出] 张铁胜; | 2006-09-28 |
期限变更 | 2016-01-01 | 2006-01-01 | 2006-09-28 |
高级管理人员备案 | 潘宏锠监事 [新增] 张铁胜执行董事 | 张铁胜执行董事 | 2006-09-28 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1辽宁理昂集团有限公司;2张铁胜; | 1铁岭理昂实业有限公司;2张铁胜; | 2006-09-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1张铁胜执行董事; | 1潘宏锠监事;2张铁胜执行董事; | 2006-09-28 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限、合伙期限等变更) | 2006-01-01 | 2016-01-01 | 2006-09-28 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1辽宁理昂集团有限公司;2张铁胜; | 1辽宁理昂集团有限公司;2张铁胜; | 2005-08-11 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 潘玲 | 张铁胜 | 2005-08-11 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1潘玲; | 1张铁胜执行董事; | 2005-08-11 |
投资人变更 | 辽宁理昂集团有限公司; 张铁胜; | 辽宁理昂集团有限公司; 张铁胜; | 2005-08-11 |
负责人变更 | 张铁胜 | 潘玲 | 2005-08-11 |
高级管理人员备案 | 张铁胜执行董事 [新增] | 潘玲 [退出] | 2005-08-11 |
负责人变更 | 潘玲 | 张铁胜 | 2004-10-26 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 张铁胜 | 潘玲 | 2004-10-26 |
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
新闻动态
- 铁岭市铭诚房地产开发有限公司 联系方式2010-01-01
相关公寓、花园、别墅公司