成都一航万科滨江房地产开发有限公司,办公室地址位于锦官城成都,成都市武侯区科华中路新3号君悦·尚都1幢11层6号,我公司主要提供房地产开发经营、项目策划、物业管理、技术进出口。。
联系方式
- 公司地址:
- 成都市武侯区科华中路新3号君悦·尚都1幢11层6号
- 经理:
- 李永伟
- 电子邮件:
- pengf@vanke.com
- 邮政编码:
- 610000
- 地区编码:
- 510100
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 028-84096300 |
座机号码 | 028-84781999 |
电子邮箱 | pengf@vanke.com |
相关产品
工商信息和基本资料
成都一航万科滨江房地产开发有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
中航万科有限公司 | 85% | 人民币11900万元 |
万科(成都)企业有限公司 | 15% | 人民币2100万元 |
成都一航万科滨江房地产开发有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 冯兆臣 [新增] 高涵 彭琴 [新增] | 高涵 桑广巍 [退出] 胡平 [退出] | 2022-08-10 |
高级管理人员备案 | 冯兆臣 [新增] | 胡平 [退出] | 2022-08-10 |
高级管理人员备案 | 丛洪佳 [新增] 杜珂 [新增] | 彭琴 [退出] 窦晓龙 [退出] | 2022-08-10 |
高级管理人员备案 | 彭琴 窦晓龙 [新增] | 彭琴 付翔 [退出] | 2020-07-15 |
高级管理人员备案 | 桑广巍,董事 彭琴,监事 高涵,董事长 胡平,董事兼总经理 [新增] 付翔,监事 [新增] | 梁伟,董事兼总经理 [退出] 杨新跃,监事 [退出] 彭琴,监事 高涵,董事长 桑广巍,董事 | 2019-04-19 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-04-18 |
投资者名称变更 | 万科(成都)企业有限公司,中航万科有限公司 | 成都万科房地产有限公司,中航万科有限公司 | 2019-04-18 |
章程修正案备案 | - | - | 2019-04-18 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 高涵,董事长 桑广巍,董事 | 2017-04-21 | |
高级管理人员备案 | 高涵,董事 长桑广巍,董事 | - | 2017-04-21 |
法定代表人变更 | 高涵 | 刘志坚 | 2017-04-21 |
法定代表人变更 | 刘志坚 | 肖临骏 | 2016-09-18 |
换发证照 | / | / | 2015-09-29 |
经理备案 | 张晋元,董事兼总经理 [新增] | / | 2014-08-07 |
高级管理人员备案 | 张晋元,董事兼总经理 [新增] | / | 2014-08-07 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张晋元,董事兼总经理 | / | 2014-08-07 |
经理备案 | 张晋元,董事兼总经理 | / | 2014-08-07 |
投资人(股权)变更 | 成都万科房地产有限公司;中航万科有限公司; | 成都万科房地产有限公司;一航万科有限公司; | 2011-01-14 |
章程修正案备案 | / | / | 2011-01-14 |
投资人变更 | 成都万科房地产有限公司; 中航万科有限公司; [新增] | 成都万科房地产有限公司; 一航万科有限公司; [退出] | 2011-01-14 |
经营范围变更 | 房地产开发经营、项目策划、物业管理、技术进出口。(凭相关资质证经营)。 | 房地产开发经营、项目策划、物业管理。(凭相关资质证经营)。 | 2011-01-14 |
法定代表人变更 | 肖临骏,中华人民共和国居民身份证,***** | 李永伟,中华人民共和国居民身份证,***** | 2009-07-17 |
注册资本变更 | 14000( + 180% ) | 5000 | 2009-02-11 |
实收资本变更 | 14000( + 180% ) | 5000 | 2009-02-11 |
章程修正案备案 | / | / | 2009-02-11 |
出资方式变更 | 一航万科有限公司,货币; 成都万科房地产有限公司,货币; | 一航万科有限公司; 成都万科房地产有限公司; | 2009-02-11 |
出资方式变更 | 一航万科有限公司,货币;成都万科房地产有限公司,货币; | 一航万科有限公司;成都万科房地产有限公司; | 2009-02-11 |
注册资本(金)变更 | 14000 | 5000 | 2009-02-11 |
实收资本变更 | 14000 | 5000 | 2009-02-11 |
住所变更 | 成都市武侯区科华中路新3号君悦·尚都1幢11层6号 | 成都市武侯区科华中路新3号君悦?尚都1幢11层6号 | 2009-02-11 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘军,董事兼总经理 | / | 2008-07-16 |
经理备案 | 刘军,董事兼总经理 | / | 2008-07-16 |
经理备案 | 刘军,董事兼总经理 [新增] | / | 2008-07-16 |
高级管理人员备案 | 刘军,董事兼总经理 [新增] | / | 2008-07-16 |
成都一航万科滨江房地产开发有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
桑广巍 | 董事 |
梁伟 | 董事兼总经理 |
杨新跃 | 监事 |
高涵 | 董事长 |
彭琴 | 监事 |
成都一航万科滨江房地产开发有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
6816456 | 金色海蓉 | 金融物管 | 36 | 商标已注册 | 2008-07-01 |
成都一航万科滨江房地产开发有限公司的法律诉讼:
文书名称 | 日期 | 编号 |
邹翰黎与成都一航万科滨江房地产开发有限公司商品房预售合同纠纷申请再审民事裁定书 | 2016-06-29 | (2016)川民申1080号 |
成都一航万科滨江房地产开发有限与王植恒商品房预售合同纠纷二审 | 2014-06-20 | (2012)成民终字第3613号 |
原告成都一航万科滨江房地产开发有限公司诉被告宋明智商品房预售 | 2014-12-12 | (2014)武侯民初字第5618号 |
原告成都一航万科滨江房地产开发有限公司与被告董开慧、曾玉彬商 | 2014-12-12 | (2014)武侯民初字第5631号 |
2014-5634原告成都一航万科滨江房地产开发有限公司与被告吴文全商品房预售合同纠纷一案一审民事裁定书 | 2015-01-12 | (2014)武侯民初字第5634号 |
成都农村商业银行股份有限公司郫县新民场支行申请执行朱国普、贾芙蓉公证债权文书案执行裁定书 | 2015-01-09 | (2015)武侯执字第437号 |
林洋申请执行成都付通天下电子商务有限公司劳动争议纠纷案执行裁定书 | 2015-01-10 | (2015)武侯执字第676-1号 |
原告成都一航万科滨江房地产开发有限公司诉被告吴文全商品房预售合同纠纷一审民事裁定书 | 2015-01-12 | (2014)武侯民初字第5634号 |
原告成都一航万科滨江房地产开发有限公司诉被告余正华、萧红商品房预售合同纠纷一审民事裁定书 | 2014-12-09 | (2014)武侯民初字第5629号 |
本页是 [成都一航万科滨江房地产开发有限公司] 在顺企网成都黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。