变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所变更 | 浙江省舟山市普陀区展茅街道新辉路**号 | 舟山市普陀区平阳浦 | 2021-11-25 |
邮政编码变更 | 新邮政编码:316100 | 原邮政编码:316101 | 2021-11-25 |
联系电话变更 | ******* *********** | ******* *********** | 2021-11-25 |
章程修正案备案 | - | - | 2021-11-25 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********652884 | 注册号:********
组织机构代码证:无 | 2016-12-12 |
投资人备案 | 姓名: 夏小裕; 出资额: ***; 百分比: **%
姓名: 汤碧君; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]
姓名: 鲍中南; 出资额: ***; 百分比: **% | 姓名: 夏小裕; 出资额: ***; 百分比: **%
姓名: 汤善兴; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]
姓名: 鲍中南; 出资额: ***; 百分比: **% | 2016-12-12 |
高级管理人员备案 | 姓名: 鲍中南; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 汤碧君; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 鲍中南; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 汤善兴; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2016-12-12 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 夏小裕; 出资额: 112; 百分比: 10%姓名: 汤碧君; 出资额: 280; 百分比: 25%姓名: 鲍中南; 出资额: 728; 百分比: 65% | 姓名: 夏小裕; 出资额: 112; 百分比: 10%姓名: 汤善兴; 出资额: 280; 百分比: 25%姓名: 鲍中南; 出资额: 728; 百分比: 65% | 2016-12-12 |
组织机构变更 | 姓名: 鲍中南; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 汤碧君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 鲍中南; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 汤善兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2016-12-12 |
| 统一社会信用代码:9********652884 | 注册号:********
组织机构代码证:无 | 2016-12-12 |
变更注册号 | 注册号: ******** | 注册号: ********657 | 2008-03-31 |
集团编号升级 | 注册号:
***** | 注册号:
*****57 | 2008-03-31 |
注册号升级 | 注册号: ***** | 注册号: *****57 | 2008-03-31 |
注册号升级 | 注册号: ******** | 注册号: ********657 | 2008-03-31 |
投资人备案 | 姓名: 夏小裕; 出资额: ***; 百分比: **%
姓名: 汤善兴; 出资额: ***; 百分比: **%
姓名: 鲍中南; 出资额: ***; 百分比: **% | 姓名: 夏小裕; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 汤善兴; 出资额: ***; 百分比: **%
姓名: 鲍中南; 出资额: ***; 百分比: **% | 2008-03-26 |
注册资本变更 | 1120( + 80.64516% ) | 620 | 2008-03-26 |
注册资本(金)变更 | 1120 | 620 | 2008-03-26 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 夏小裕; 出资额: 112; 百分比: 10%姓名: 汤善兴; 出资额: 280; 百分比: 25%姓名: 鲍中南; 出资额: 728; 百分比: 65% | 姓名: 夏小裕; 出资额: 62; 百分比: 10%
姓名: 汤善兴; 出资额: 155; 百分比: 25%
姓名: 鲍中南; 出资额: 403; 百分比: 65%
| 2008-03-26 |
名称变更 | 舟山中南锚链有限公司 | 舟山市普陀中南锚链制造有限公司 | 2007-06-05 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 舟山市普陀区平阳浦; 邮政编码: 316101; 电话: ****** ********;住所所在行政区划:舟山市普陀区 | 住所: 普陀区平阳浦; 邮政编码: 316101; 电话: ****** ********;住所所在行政区划:舟山市普陀区 | 2007-06-05 |
注册资本(金)变更 | 620 | 120 | 2007-06-05 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 夏小裕; 出资额: 62; 百分比: 10%姓名: 汤善兴; 出资额: 155; 百分比: 25%姓名: 鲍中南; 出资额: 403; 百分比: 65% | 姓名: 汤善兴; 出资额: 30; 百分比: 25%
姓名: 鲍中南; 出资额: 90; 百分比: 75%
| 2007-06-05 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 鲍中南; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 汤善兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 鲍中南; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 汤善兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
| 2007-06-05 |
法定代表人变更 | 姓名: 鲍中南; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 汤善兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 鲍中南; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 汤善兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2007-06-05 |
投资人备案 | 姓名: 夏小裕; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
姓名: 汤善兴; 出资额: ***; 百分比: **%
姓名: 鲍中南; 出资额: ***; 百分比: **% | 姓名: 汤善兴; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 鲍中南; 出资额: **; 百分比: **% | 2007-06-05 |
住所变更 | 住所: 舟山市普陀区平阳浦
邮政编码: ******
电话: ******* ********
住所所在行政区划:舟山市普陀区 | 住所: 普陀区平阳浦
邮政编码: ******
电话: ******* ********
住所所在行政区划:舟山市普陀区 | 2007-06-05 |
注册资本变更 | 620( + 416.66667% ) | 120 | 2007-06-05 |
集团编号升级 | *****57 [新增] | *****02 [退出] | 2003-12-17 |
投资人备案 | 姓名: 鲍中南; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 企业名称: 沈家门镇政府; 法定代表人: ; 出资额: ***; 百分比: **.**%; 住所: ; 法人性质: 国家授权的部门 [退出] | 2003-12-17 |
投资人备案 | 姓名: 汤善兴; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 企业名称: 正茂集团有限责任公司; 法定代表人: 郭长武; 出资额: **; 百分比: **.**%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 [退出] | 2003-12-17 |
注册号升级 | ********657 | ********802 | 2003-12-17 |
法定代表人变更 | 姓名: 汤善兴;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 监事 | 原始导入
略 | 2003-12-17 |
法定代表人变更 | 姓名: 鲍中南;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 执行董事 | 原始导入
略 | 2003-12-17 |
投资人备案 | 姓名: 鲍中南; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 企业名称: 沈家门镇政府; 法定代表人: ; 出资额: ***; 百分比: **.**%; 住所: ; 法人性质: 国家授权的部门 [退出] | 2003-12-17 |
投资人备案 | 姓名: 汤善兴; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 企业名称: 正茂集团有限责任公司; 法定代表人: 郭长武; 出资额: **; 百分比: **.**%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 [退出] | 2003-12-17 |
经营范围变更 | 经营范围: 船用锚链,链条制造,五金零件;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。行业代码: 3567兼营: 五金零件,自备车辆对外货物运输。经营方式: 制造 来料加工 | 经营范围: 船用锚链,链条制造,经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。行业代码: 3567兼营: 五金零件,自备车辆对外货物运输。经营方式: 制造 来料加工 | 2003-12-17 |
注册资本变更 | 120( - 29.41176% ) | 170 | 2003-12-17 |
名称变更 | 舟山市普陀中南锚链制造有限公司 | 舟山市普陀镇江联营锚链厂 | 2003-12-17 |
企业类型变更 | 自然人出资有限责任公司 | 国有与集体企业联营 | 2003-12-17 |
变更注册号 | *****57 | *****02 | 2003-12-17 |
注册资本(金)变更 | 120 | 170 | 2003-12-17 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 汤善兴; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 30; 百分比: 25% | 企业名称: 正茂集团有限责任公司; 法定代表人: 郭长武; 出资额: 58; 百分比: 34.12%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 | 2003-12-17 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 鲍中南; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 90; 百分比: 75% | 企业名称: 沈家门镇政府; 法定代表人: ; 出资额: 112; 百分比: 65.88%; 住所: ; 法人性质: 国家授权的部门 | 2003-12-17 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 鲍中南; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 原始导入,略 | 2003-12-17 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 汤善兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 原始导入,略 | 2003-12-17 |
变更注册号 | ********657 | ********802 | 2003-12-17 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 鲍中南; 性别: 男; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 电话: ; 住所: 沈家门; 产生方式: 委派; 任聘单位: | 姓名: 汤善国; 性别: 男; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 电话: ******; 住所: 沈家门; 产生方式: 委派; 任聘单位: | 2001-03-01 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人: 鲍中南 | 法定代表人: 汤善国 | 2001-03-01 |
法定代表人变更 | 姓名: 鲍中南;
性别: 男;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
电话: ;
住所: 沈家门;
产生方式: 委派;
任聘单位: | 姓名: 汤善国;
性别: 男;
证件名称: 身份证;
证件号码: ;
电话: *******;
住所: 沈家门;
产生方式: 委派;
任聘单位: | 2001-03-01 |
法定代表人变更 | 法定代表人:
鲍中南 | 法定代表人:
汤善国 | 2001-03-01 |
经营范围变更 | 主营范围: 船用锚链,链条制造,经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。*** | 主营范围: 船用锚链,链条制造。*** | 2000-07-18 |
经营范围(业务范围)变更 | 兼营范围: 五金零件,自备车辆对外货物运输。*** | 兼营范围: 五金零件,自备车辆对外货物运输。*** | 2000-07-18 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: ; 性别: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 电话: ; 住所: ; 产生方式: ; 任聘单位: | 姓名: ; 性别: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 电话: ; 住所: ; 产生方式: ; 任聘单位: | 1998-07-31 |
法定代表人变更 | 姓名: ;
性别: ;
证件名称: ;
证件号码: ;
电话: ;
住所: ;
产生方式: ;
任聘单位: | 姓名: ;
性别: ;
证件名称: ;
证件号码: ;
电话: ;
住所: ;
产生方式: ;
任聘单位: | 1998-07-31 |
法定代表人变更 | 汤善国 | 汤善兴 | 1998-07-31 |