变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
联络员备案 | 吴思宇 *** 备案手机:*** (网上办理) | 何奇 *** 备案手机:*** | 2022-04-11 |
高级管理人员备案 | 王惊雷 [新增] | 熊涛 [退出] | 2020-11-11 |
投资人变更 | 成都骏贤教育管理有限公司 出资 3250万人民币; [新增] | 李京梅 出资 29.88万人民币; [退出]
廖蓉 出资 600.5万人民币; [退出]
熊涛 出资 1539.33万人民币; [退出]
曾光 出资 29.88万人民币; [退出]
谢纲 出资 159.18万人民币; [退出]
冉涛 出资 891.23万人民币; [退出] | 2020-06-17 |
出资情况 | 成都骏贤教育管理有限公司 出资 3250万人民币; | 李京梅 出资 29.88万人民币;
廖蓉 出资 600.5万人民币;
熊涛 出资 1539.33万人民币;
曾光 出资 29.88万人民币;
谢纲 出资 159.18万人民币;
冉涛 出资 891.23万人民币; | 2020-06-17 |
主要成员 | 王惊雷 [新增] | 熊涛 [退出] | 2020-06-17 |
主要成员 | 谭春莉 [新增] | 廖菁 [退出] | 2020-06-17 |
章程备案 | 2020-06-16 | 无 | 2020-06-17 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-06-17 |
主要成员 | 熊涛 [新增] | 冉涛 [退出] | 2020-06-17 |
法定代表人 | 王惊雷 | 熊涛 | 2020-06-17 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 3250 [新增] | 曾光; [退出]
熊涛; [退出]
李京梅; [退出] | 2016-09-19 |
高级管理人员备案 | / | / | 2016-09-19 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 曾光,货币;
熊涛,货币; | 曾光;
熊涛;
李京梅; [退出] | 2016-09-19 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 李京梅,0.9%;
廖蓉,18.5%;
冉涛,27.4%;
谢纲,4.9%;
熊涛,47.4%;
曾光,0.9%; | 李京梅,29.9%;
廖蓉,65%;
冉涛,8.9123%;
谢纲,1.5918%;
熊涛,15.3933%;
曾光,29.9%; | 2016-09-19 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 李京梅;
廖蓉;
冉涛;
谢纲;
熊涛;
曾光; | 曾光;
李京梅;
廖蓉;
冉涛;
谢纲;
熊涛; | 2016-09-19 |
出资比例变更 | 冉涛,27.4%;
廖蓉,18.5%;
曾光,0.9%;
李京梅,0.9%;
熊涛,47.4%;
谢纲,4.9%; | 冉涛,8.9123%;
廖蓉,65%;
曾光,29.9%;
李京梅,29.9%;
熊涛,15.3933%;
谢纲,1.5918%; | 2016-09-19 |
出资方式变更 | 曾光,货币;
熊涛,货币; | 曾光;
李京梅;
熊涛; | 2016-09-19 |
出资额变更 | 3250 | 曾光;
熊涛;
李京梅; | 2016-09-19 |
章程修正案备案 | / | / | 2016-09-19 |
投资人变更 | 李京梅;
廖蓉;
冉涛;
谢纲;
熊涛;
曾光; | 曾光;
李京梅;
廖蓉;
冉涛;
谢纲;
熊涛; | 2016-09-19 |
投资人(股权)变更 | 李京梅;廖蓉;冉涛;谢纲;熊涛;曾光; | 曾光;李京梅;廖蓉;冉涛;谢纲;熊涛; | 2016-09-19 |
出资额变更 | 3250 | 曾光;熊涛;李京梅; | 2016-09-19 |
出资方式变更 | 曾光,货币;熊涛,货币; | 曾光;熊涛;李京梅; | 2016-09-19 |
出资比例变更 | 李京梅,0.9%;廖蓉,18.5%;冉涛,27.4%;谢纲,4.9%;熊涛,47.4%;曾光,0.9%; | 李京梅,29.9%;廖蓉,65%;冉涛,8.9123%;谢纲,1.5918%;熊涛,15.3933%;曾光,29.9%; | 2016-09-19 |
投资人(股权)变更 | 李京梅;廖蓉;冉涛;谢纲;熊涛;曾光; | 李京梅;冉涛;熊涛;曾光; | 2016-06-22 |
出资额变更 | 3250 | 李京梅;曾光;冉涛;熊涛; | 2016-06-22 |
出资方式变更 | 李京梅,货币;曾光,货币;冉涛,货币;熊涛,货币; | 李京梅;曾光;冉涛;熊涛; | 2016-06-22 |
出资比例变更 | 李京梅,29.9%;冉涛,891.2%;熊涛,1539.3%;曾光,29.9%; | 李京梅,5%;冉涛,36%;熊涛,54%;曾光,5%; | 2016-06-22 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 李京梅,货币;
曾光,货币;
冉涛,货币;
熊涛,货币; | 李京梅;
曾光;
冉涛;
熊涛; | 2016-06-22 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 李京梅,29.9%;
冉涛,891.2%;
熊涛,1539.3%;
曾光,29.9%; | 李京梅,5%;
冉涛,36%;
熊涛,54%;
曾光,5%; | 2016-06-22 |
高级管理人员备案 | / | / | 2016-06-22 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 3250 [新增] | 李京梅; [退出]
曾光; [退出]
冉涛; [退出]
熊涛; [退出] | 2016-06-22 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 李京梅;
廖蓉; [新增]
冉涛;
谢纲; [新增]
熊涛;
曾光; | 李京梅;
冉涛;
熊涛;
曾光; | 2016-06-22 |
出资比例变更 | 冉涛,891.2%;
曾光,29.9%;
李京梅,29.9%;
熊涛,1539.3%; | 冉涛,36%;
曾光,5%;
李京梅,5%;
熊涛,54%; | 2016-06-22 |
出资方式变更 | 冉涛,货币;
曾光,货币;
李京梅,货币;
熊涛,货币; | 冉涛;
曾光;
李京梅;
熊涛; | 2016-06-22 |
出资额变更 | 3250 | 李京梅;
曾光;
冉涛;
熊涛; | 2016-06-22 |
投资人变更 | 李京梅;
廖蓉; [新增]
冉涛;
谢纲; [新增]
熊涛;
曾光; | 李京梅;
冉涛;
熊涛;
曾光; | 2016-06-22 |
章程修正案备案 | / | / | 2016-06-22 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 李京梅;
冉涛; [新增]
熊涛;
曾光; | 李京梅;
四川博骏教育投资管理有限公司; [退出]
熊涛;
曾光; | 2016-06-08 |
高级管理人员备案 | / | / | 2016-06-08 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 熊涛,货币; | 熊涛; | 2016-06-08 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 熊涛,54%; | 熊涛,10%; | 2016-06-08 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 100 [新增] | 熊涛; [退出] | 2016-06-08 |
联络员备案 | 何奇,
***** | 黄娴,
***** | 2016-06-08 |
章程修正案备案 | / | / | 2016-06-08 |
投资人变更 | 李京梅;
冉涛; [新增]
熊涛;
曾光; | 李京梅;
四川博骏教育投资管理有限公司; [退出]
熊涛;
曾光; | 2016-06-08 |
出资比例变更 | 熊涛,54%; | 熊涛,10%; | 2016-06-08 |
出资额变更 | 100 | 熊涛; | 2016-06-08 |
企业类型变更 | 1130 | 1190 | 2016-06-08 |
出资方式变更 | 熊涛,货币; | 熊涛; | 2016-06-08 |
投资人(股权)变更 | 李京梅;冉涛;熊涛;曾光; | 李京梅;四川博骏教育投资管理有限公司;熊涛;曾光; | 2016-06-08 |
联络员备案 | 何奇,159****8632 | 黄娴,186****8803 | 2016-06-08 |
换发证照 | / | / | 2014-07-09 |
其他事项备案 | / | / | 2012-09-29 |
换发证照 | / | / | 2012-09-29 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 李京梅;
四川博骏教育投资管理有限公司; [新增]
熊涛;
曾光; | 李京梅;
冉涛; [退出]
熊涛;
曾光; | 2010-10-15 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 熊涛,货币; | 熊涛; | 2010-10-15 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 熊涛,10%; | 熊涛,54%; | 2010-10-15 |
高级管理人员备案 | / | / | 2010-10-15 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 100 [新增] | 熊涛; [退出] | 2010-10-15 |
企业类型变更 | 1190 | 1130 | 2010-10-15 |
投资人变更 | 李京梅;
四川博骏教育投资管理有限公司; [新增]
熊涛;
曾光; | 李京梅;
冉涛; [退出]
熊涛;
曾光; | 2010-10-15 |
出资方式变更 | 熊涛,货币; | 熊涛; | 2010-10-15 |
出资额变更 | 100 | 熊涛; | 2010-10-15 |
章程修正案备案 | / | / | 2010-10-15 |
出资比例变更 | 熊涛,10%; | 熊涛,54%; | 2010-10-15 |
投资人(股权)变更 | 李京梅;四川博骏教育投资管理有限公司;熊涛;曾光; | 李京梅;冉涛;熊涛;曾光; | 2010-10-15 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 100 [新增] | 冉涛; [退出] | 2009-02-11 |
出资额变更 | 100 | 冉涛; | 2009-02-11 |
高级管理人员备案 | / | / | 2009-02-09 |
高级管理人员备案 | 冉涛,经理 | 冉涛,执行董事兼总经理 | 2009-02-09 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 冉涛,36%; | 冉涛,16%; | 2009-02-09 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 冉涛,货币; | 冉涛; | 2009-02-09 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 李京梅;
冉涛;
熊涛; [新增]
曾光; | 冉涛;
廖菁; [退出]
李京梅;
曾光;
龚亚虹; [退出] | 2009-02-09 |
高级管理人员备案 | 熊涛,执行董事 [新增] | / | 2009-02-09 |
法定代表人变更 | 熊涛,中华人民共和国居民身份证,***** | 冉涛,中华人民共和国居民身份证,***** | 2009-02-09 |
经理备案 | 冉涛,经理 | 冉涛,执行董事兼总经理 | 2009-02-09 |
出资比例变更 | 冉涛,36%; | 冉涛,16%; | 2009-02-09 |
投资人变更 | 李京梅;
冉涛;
熊涛; [新增]
曾光; | 冉涛;
廖菁; [退出]
李京梅;
曾光;
龚亚虹; [退出] | 2009-02-09 |
投资人(股权)变更 | 李京梅;冉涛;熊涛;曾光; | 冉涛;廖菁;李京梅;曾光;龚亚虹; | 2009-02-09 |
出资方式变更 | 冉涛,货币; | 冉涛; | 2009-02-09 |
章程修正案备案 | / | / | 2009-02-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 熊涛,执行董事 | / | 2009-02-09 |