变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围 | 许可项目:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理;停车场服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 房地产开发及商品房销售;物业管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2022-04-28 |
投资人 | 北京金基业工贸集团有限责任公司,
企业法人 | 北京金基业工贸集团有限责任公司,
企业法人 | 2022-01-24 |
董事 经理 监事 | 黄海波, [新增]
贾涛,
李敏*,
徐正德 | 贾涛,
李敏*,
徐正德,
赵刚 [退出] | 2022-01-24 |
法定代表人 | - | 竺海波 | 2021-05-20 |
董事 经理 监事 | 贾涛, [新增]
李敏*, [新增]
徐正德,
赵刚 [新增] | 徐正德,
许崇伟, [退出]
张强, [退出]
竺海波* [退出] | 2021-05-20 |
法定代表人 | 李敏 | 竺海波 | 2021-05-20 |
营业期限 | 40 | 20 | 2020-04-14 |
经营范围 | 房地产开发及商品房销售;物业管理。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 房地产开发及商品房销售;房地产信息咨询(中介除外);物业管理。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2018-03-27 |
住所 | 北京市平谷区峪口镇峪口村峪新大街9号223室 | 北京市东城区东四西大街46号1栋二层 | 2018-03-27 |
董事 经理 监事 | 竺海波 董事长; [新增]
许崇伟 董事;
张强 董事;
竺海波 经理; [新增]
徐正德 监事 | 张建军 董事长; [退出]
张强 董事;
许崇伟 董事;
张建军 经理; [退出]
徐正德 监事 | 2017-11-09 |
董事 经理 监事 | 徐正德,
许崇伟,
张强,
竺海波* [新增] | 徐正德,
许崇伟,
张建军*, [退出]
张强 | 2017-11-09 |
董事 经理 监事 | 竺海波* 董事长 [新增]
张强 董事
许崇伟 董事
竺海波* 经理 [新增]
徐正德 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 张建军* 董事长 [退出]
张强 董事
许崇伟 董事
张建军* 经理 [退出]
徐正德 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-11-09 |
法定代表人 | 竺海波 | 张建军 | 2017-11-09 |
登记管辖变更 | 北京市东城区市场监督管理局 | 北京市平谷区市场监督管理局 | 2016-09-02 |
登记管辖变更 | 东城分局 | 平谷分局 | 2016-09-02 |
住所 | 北京市东城区东四西大街46号1栋二层 | 北京市平谷区兴谷工业开发区 | 2016-09-02 |
注册资本 | 200( - 93.33333% ) | 3000 | 2016-06-30 |
注册资本 | 200万( - 93.33333% ) | 3000万 | 2016-06-30 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 其他有限责任公司 | 2016-06-30 |
投资人 | 北京金基业工贸集团有限责任公司 企业法人 | 北京金基成建筑工程有限公司 企业法人 [退出]
北京金基业工贸集团有限责任公司 企业法人 | 2016-06-30 |
注册资本 | 200万元( - 93.33333% ) | 3000万元 | 2016-06-30 |
注册资本 | 200 万元 | 3000 万元 | 2016-06-30 |
投资人 | 北京金基业工贸集团有限责任公司,企业法人; | 北京金基成建筑工程有限公司,企业法人; 北京金基业工贸集团有限责任公司,企业法人; | 2016-06-30 |
董事(理事)、经理、监事 | 许崇伟,董事; 张强,董事; 徐正德,监事; | 徐正德,董事; 张强,董事; 许崇伟,董事; 张建军,董事; 张建军,总经理; 徐宝华,监事; | 2016-04-06 |
董事 经理 监事 | 张建军 董事长;
许崇伟 董事;
张强 董事;
张建军 经理;
徐正德 监事 | 赵公立 董事长; [退出]
许崇伟 董事;
张建军 董事;
张强 董事;
徐正德 董事;
张建军 总经理;
徐宝华 监事 [退出] | 2016-04-06 |
董事 经理 监事 | 徐正德,
许崇伟,
张建军*,
张强 | 徐宝华, [退出]
徐正德,
许崇伟,
张建军,
张强,
赵公立* [退出] | 2016-04-06 |
董事 经理 监事 | 张建军* 董事长
许崇伟 董事
张强 董事
张建军* 经理
徐正德 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 赵公立* 董事长 [退出]
徐正德 董事
张强 董事
许崇伟 董事
张建军 董事
张建军 总经理
徐宝华 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-04-06 |
法定代表人 | 张建军 | 赵公立 | 2016-04-06 |
董事 经理 监事 | 赵公立 董事长;
许崇伟 董事;
张建军 董事;
张强 董事; [新增]
徐正德 董事; [新增]
张建军 总经理;
徐宝华 监事 | 赵公立 董事长;
许崇伟 董事;
高振元 董事; [退出]
张建军 董事;
韩颖 董事; [退出]
张建军 总经理;
徐宝华 监事 | 2014-04-23 |
董事 经理 监事 | 徐宝华,
徐正德, [新增]
许崇伟,
张建军,
张强, [新增]
赵公立* | 高振元, [退出]
韩颖, [退出]
徐宝华,
许崇伟,
张建军,
赵公立* | 2014-04-23 |
董事 经理 监事 | 赵公立* 董事长
徐正德 董事 [新增]
张强 董事 [新增]
许崇伟 董事
张建军 董事
张建军 总经理
徐宝华 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 赵公立* 董事长
韩颖 董事 [退出]
张建军 董事
许崇伟 董事
高振元 董事 [退出]
张建军 总经理
徐宝华 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-04-23 |
董事(理事)、经理、监事 | 徐正德,董事; 张强,董事; 许崇伟,董事; 张建军,董事; 张建军,总经理; 徐宝华,监事; | 韩颖,董事; 张建军,董事; 许崇伟,董事; 高振元,董事; 张建军,总经理; 徐宝华,监事; | 2014-04-23 |