变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所 | 北京市海淀区上地信息路22号A座12层1210室 | 北京市海淀区上地信息产业基地西路19号 | 2020-12-23 |
董事 经理 监事 | 杜广平,
李明秀, [新增]
刘明霞,
刘秋平,
吴茂强,
吴世建* | 杜广平,
刘明霞,
刘秋平,
吴茂强,
吴世建*,
朱红 [退出] | 2020-05-13 |
董事 经理 监事 | 吴世建* 董事长
刘秋平 董事
吴茂强 董事
吴世建* 经理
李明秀 监事会主席 [新增]
刘明霞 监事
杜广平 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 吴世建* 董事长
吴茂强 董事
刘秋平 董事
吴世建* 经理
朱红 监事会主席 [退出]
杜广平 监事
刘明霞 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-05-13 |
董事 经理 监事 | 吴世建 董事长;
刘秋平 董事; [新增]
吴茂强 董事;
吴世建 经理;
朱红 监事会主席;
刘明霞 监事; [新增]
杜广平 监事 | 吴世建 董事长;
李宝山 董事; [退出]
梁永生 董事; [退出]
吴茂强 董事;
李强 董事; [退出]
吴世建 经理;
朱红 监事会主席;
杜广平 监事;
李珊 监事 [退出] | 2018-01-03 |
董事 经理 监事 | 杜广平,
刘明霞, [新增]
刘秋平, [新增]
吴茂强,
吴世建*,
朱红 | 杜广平,
李宝山, [退出]
李强, [退出]
李珊, [退出]
梁永生, [退出]
吴茂强,
吴世建*,
朱红 | 2018-01-03 |
董事 经理 监事 | 吴世建* 董事长
吴茂强 董事
刘秋平 董事 [新增]
吴世建* 经理
朱红 监事会主席
杜广平 监事
刘明霞 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 吴世建* 董事长
李强 董事 [退出]
李宝山 董事 [退出]
吴茂强 董事
梁永生 董事 [退出]
吴世建* 经理
朱红 监事会主席
杜广平 监事
李珊 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-01-03 |
董事 经理 监事 | 吴世建 董事长;
李宝山 董事;
梁永生 董事;
吴茂强 董事; [新增]
李强 董事;
吴世建 经理;
朱红 监事会主席;
杜广平 监事; [新增]
李珊 监事 | 吴世建 董事长;
李强 董事;
李宝山 董事;
王志军 董事; [退出]
梁永生 董事;
吴世建 经理;
朱红 监事会主席;
赵小云 监事; [退出]
李珊 监事 | 2016-04-14 |
董事 经理 监事 | 杜广平, [新增]
李宝山,
李强,
李珊,
梁永生,
吴茂强, [新增]
吴世建*,
朱红 | 李宝山,
李强,
李珊,
梁永生,
王志军, [退出]
吴世建*,
赵小云, [退出]
朱红 | 2016-04-14 |
董事 经理 监事 | 吴世建* 董事长
李强 董事
李宝山 董事
吴茂强 董事 [新增]
梁永生 董事
吴世建* 经理
朱红 监事会主席
杜广平 监事 [新增]
李珊 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 吴世建* 董事长
李宝山 董事
李强 董事
王志军 董事 [退出]
梁永生 董事
吴世建* 经理
朱红 监事会主席
赵小云 监事 [退出]
李珊 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-04-14 |
董事(理事)、经理、监事 | 李强,董事; 李宝山,董事; 吴茂强,董事; 梁永生,董事; 朱红,监事会主席; 杜广平,监事; 李珊,监事; | 李宝山,董事; 李强,董事; 王志军,董事; 梁永生,董事; 朱红,监事会主席; 赵小云,监事; 李珊,监事; | 2016-04-14 |
股东改变姓名或名称 | 北京实创房地产开发有限责任公司 | 北京实创房地产开发公司 | 2014-01-07 |
股东改变姓名或名称 | 北京实创房地产开发有限责任公司 6800 企业法人 [名称变更]
北京东北旺科技发展有限公司 200 企业法人 | 北京实创房地产开发公司 6800 企业法人
北京东北旺科技发展有限公司 200 企业法人 | 2014-01-07 |
股东改变姓名或名称 | 北京实创房地产开发有限责任公司 [名称变更]
北京东北旺科技发展有限公司 | 北京实创房地产开发公司
北京东北旺科技发展有限公司 | 2014-01-07 |
董事 经理 监事 | 吴世建 董事长;
李强 董事;
李宝山 董事;
王志军 董事; [新增]
梁永生 董事; [新增]
吴世建 经理;
朱红 监事会主席; [新增]
赵小云 监事; [新增]
李珊 监事 [新增] | 吴世建 董事长;
惠燕 董事; [退出]
李宝山 董事;
王桐慧 董事; [退出]
赵放军 董事; [退出]
吴世建 总经理;
祝放春 监事会主席; [退出]
曹春鹏 监事; [退出]
李强 监事 | 2012-11-30 |
董事 经理 监事 | 吴世建* 董事长
李宝山 董事
李强 董事
王志军 董事 [新增]
梁永生 董事 [新增]
吴世建* 经理
朱红 监事会主席 [新增]
赵小云 监事 [新增]
李珊 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 吴世建* 董事长
李宝山 董事
王桐慧 董事 [退出]
赵放军 董事 [退出]
惠燕 董事 [退出]
吴世建* 总经理
祝放春 监事会主席 [退出]
李强 监事
曹春鹏 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2012-11-30 |
经营范围 | 房地产开发;销售自行开发的商品房。(未取得行政许可的项目除外) | 房地产开发;销售自行开发的商品房(法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动)。 | 2012-11-30 |
董事(理事)、经理、监事 | 李宝山,董事; 李强,董事; 王志军,董事; 梁永生,董事; 朱红,监事会主席; 赵小云,监事; 李珊,监事; | 李宝山,董事; 王桐慧,董事; 赵放军,董事; 惠燕,董事; 祝放春,监事会主席; 李强,监事; 曹春鹏,监事; | 2012-11-30 |
董事(理事)、经理、监事 | 李宝山,董事; 王桐慧,董事; 赵放军,董事; 惠燕,董事; 祝放春,监事会主席; 李强,监事; 曹春鹏,监事; | 赵放军,董事; 欧德栓,董事; 米大唐,董事; 马士起,董事; 欧德栓,总经理; 祝放春,监事会主席; 李强,监事; 曹春鹏,监事; | 2010-04-06 |
董事 经理 监事 | 吴世建 董事长; [新增]
惠燕 董事; [新增]
李宝山 董事; [新增]
王桐慧 董事; [新增]
赵放军 董事;
吴世建 总经理; [新增]
祝放春 监事会主席;
曹春鹏 监事;
李强 监事 | 许善垠 董事长; [退出]
欧德栓 董事; [退出]
米大唐 董事; [退出]
马士起 董事; [退出]
赵放军 董事;
欧德栓 总经理; [退出]
祝放春 监事会主席;
曹春鹏 监事;
李强 监事 | 2010-04-06 |
董事 经理 监事 | 吴世建* 董事长 [新增]
李宝山 董事 [新增]
王桐慧 董事 [新增]
赵放军 董事
惠燕 董事 [新增]
吴世建* 总经理 [新增]
祝放春 监事会主席
李强 监事
曹春鹏 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 许善垠* 董事长 [退出]
赵放军 董事
欧德栓 董事 [退出]
米大唐 董事 [退出]
马士起 董事 [退出]
欧德栓 总经理 [退出]
祝放春 监事会主席
李强 监事
曹春鹏 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2010-04-06 |
经营范围 | 房地产开发;销售自行开发的商品房(法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动)。 | 房地产开发;销售商品房;电子、材料及能源技术开发;信息咨询;家居装饰;销售五金交电、机械电器设备、建筑材料、装饰材料;法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。 | 2010-04-06 |
法定代表人 | 吴世建 | 许善垠 | 2010-04-06 |