变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 其他有限责任公司 | 2021-10-15 |
投资人 | 北京市隆华商贸公司,
企业法人 | 北京市朝阳隆华门窗厂, [退出]
企业法人,
北京市隆华商贸公司,
企业法人 | 2021-10-15 |
董事 经理 监事 | 贺建峰 董事长;
吴雪婷 董事;
崔金柱 董事;
崔金柱 经理;
刘炜 监事会主席;
郭莹莹 监事;
蒋志慧 监事 | - | 2020-08-26 |
董事 经理 监事 | 崔金柱*, [新增]
郭莹莹, [新增]
贺建峰,
蒋志慧, [新增]
刘炜, [新增]
吴雪婷 | 陈利民, [退出]
陈学东*, [退出]
贺建峰,
蒋学全, [退出]
李红莲, [退出]
鲁雪松, [退出]
马强, [退出]
吴雪婷,
吴艳敏 [退出] | 2020-08-26 |
董事 经理 监事 | 贺建峰 董事长
吴雪婷 董事
崔金柱* 董事 [新增]
崔金柱* 经理 [新增]
刘炜 监事会主席 [新增]
郭莹莹 监事 [新增]
蒋志慧 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 陈学东* 董事长 [退出]
吴雪婷 董事
贺建峰 董事
蒋学全 董事 [退出]
马强 董事 [退出]
鲁雪松 经理 [退出]
李红莲 监事会主席 [退出]
陈利民 监事 [退出]
吴艳敏 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-08-26 |
法定代表人 | 崔金柱 | 陈学东 | 2020-08-26 |
经营范围 | 房地产开发;物业管理;经营、销售商品房;出租商业用房;技术推广服务。市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 物业管理。房地产开发;经营、销售商品房;出租商业用房。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2020-07-24 |
董事 经理 监事 | 陈学东 董事长;
吴雪婷 董事;
贺建峰 董事;
蒋学全 董事;
马强 董事;
鲁雪松 经理; [新增]
李红莲 监事会主席;
陈利民 监事;
吴艳敏 监事 | 陈学东 董事长;
蒋学全 董事;
吴雪婷 董事;
马强 董事;
贺建峰 董事;
马国勇 经理; [退出]
李红莲 监事会主席;
吴艳敏 监事;
陈利民 监事 | 2017-12-11 |
董事 经理 监事 | 陈利民,
陈学东*,
贺建峰,
蒋学全,
李红莲,
鲁雪松, [新增]
马强,
吴雪婷,
吴艳敏 | 陈利民,
陈学东*,
贺建峰,
蒋学全,
李红莲,
马国勇, [退出]
马强,
吴雪婷,
吴艳敏 | 2017-12-11 |
董事 经理 监事 | 陈学东* 董事长
贺建峰 董事
吴雪婷 董事
蒋学全 董事
马强 董事
鲁雪松 经理 [新增]
李红莲 监事会主席
吴艳敏 监事
陈利民 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 陈学东* 董事长
马强 董事
贺建峰 董事
吴雪婷 董事
蒋学全 董事
马国勇 经理 [退出]
李红莲 监事会主席
吴艳敏 监事
陈利民 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-12-11 |
注册资本 | 28000( + 865.51724% ) | 2900 | 2017-07-21 |
注册资本 | 28000万( + 865.51724% ) | 2900万 | 2017-07-21 |
注册资本 | 28000万元( + 865.51724% ) | 2900万元 | 2017-07-21 |
董事 经理 监事 | 陈学东 董事长;
马强 董事;
贺建峰 董事; [新增]
吴雪婷 董事;
蒋学全 董事; [新增]
马国勇 经理;
李红莲 监事会主席;
陈利民 监事;
吴艳敏 监事 | 陈学东 董事长;
宋连英 董事; [退出]
田泉海 董事; [退出]
吴雪婷 董事;
马强 董事;
马国勇 经理;
李红莲 监事会主席;
陈利民 监事;
吴艳敏 监事 | 2016-01-22 |
董事 经理 监事 | 陈利民,
陈学东*,
贺建峰, [新增]
蒋学全, [新增]
李红莲,
马国勇,
马强,
吴雪婷,
吴艳敏 | 陈利民,
陈学东*,
李红莲,
马国勇,
马强,
宋连英, [退出]
田泉海, [退出]
吴雪婷,
吴艳敏 | 2016-01-22 |
董事 经理 监事 | 陈学东* 董事长
贺建峰 董事 [新增]
马强 董事
蒋学全 董事 [新增]
吴雪婷 董事
马国勇 经理
李红莲 监事会主席
吴艳敏 监事
陈利民 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 陈学东* 董事长
田泉海 董事 [退出]
马强 董事
宋连英 董事 [退出]
吴雪婷 董事
马国勇 经理
李红莲 监事会主席
吴艳敏 监事
陈利民 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-01-22 |
经营范围 | 物业管理。房地产开发;经营、销售商品房;出租商业用房。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 房地产开发;经营、销售商品房。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2016-01-22 |
董事(理事)、经理、监事 | 贺建峰,董事; 马强,董事; 蒋学全,董事; 吴雪婷,董事; 马国勇,经理; 李红莲,监事会主席; 吴艳敏,监事; 陈利民,监事; | 田泉海,董事; 马强,董事; 宋连英,董事; 吴雪婷,董事; 马国勇,经理; 李红莲,监事会主席; 吴艳敏,监事; 陈利民,监事; | 2016-01-22 |
经营范围 | 房地产开发;经营、销售商品房。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 房地产开发;经营、销售商品房。 | 2015-07-07 |
董事(理事)、经理、监事 | 宋连英,董事; 田泉海,董事; 吴雪婷,董事; 马强,董事; 马国勇,经理; 李红莲,监事会主席; 吴艳敏,监事; 陈利民,监事; | 高亚军,董事; 宋连英,董事; 田泉海,董事; 马强,董事; 马国勇,经理; 李红莲,监事会主席; 袁茵,监事; 吴艳敏,监事; | 2013-08-22 |
董事 经理 监事 | 陈学东 董事长; [新增]
宋连英 董事;
吴雪婷 董事; [新增]
马强 董事;
田泉海 董事;
马国勇 经理;
李红莲 监事会主席;
陈利民 监事; [新增]
吴艳敏 监事 | 刘玲 董事长; [退出]
田泉海 董事;
马强 董事;
刘玲 董事; [退出]
宋连英 董事;
高亚军 董事; [退出]
马国勇 经理;
李红莲 监事会主席;
吴艳敏 监事;
袁茵 监事 [退出] | 2013-08-22 |
董事 经理 监事 | 陈学东* 董事长 [新增]
宋连英 董事
田泉海 董事
吴雪婷 董事 [新增]
马强 董事
马国勇 经理
李红莲 监事会主席
吴艳敏 监事
陈利民 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 刘玲* 董事长 [退出]
高亚军 董事 [退出]
宋连英 董事
田泉海 董事
刘玲* 董事 [退出]
马强 董事
马国勇 经理
李红莲 监事会主席
袁茵 监事 [退出]
吴艳敏 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-08-22 |
法定代表人 | 陈学东 | 刘玲 | 2013-08-22 |
董事 经理 监事 | 刘玲 董事长;
田泉海 董事;
马强 董事;
刘玲 董事;
宋连英 董事;
高亚军 董事;
马国勇 经理; [新增]
李红莲 监事会主席;
吴艳敏 监事;
袁茵 监事 | 刘玲 董事长;
田泉海 董事;
马强 董事;
刘玲 董事;
高亚军 董事;
宋连英 董事;
李红莲 监事会主席;
吴艳敏 监事;
袁茵 监事 | 2013-01-31 |
董事 经理 监事 | 刘玲* 董事长
高亚军 董事
宋连英 董事
田泉海 董事
刘玲* 董事
马强 董事
马国勇 经理 [新增]
李红莲 监事会主席
袁茵 监事
吴艳敏 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 刘玲* 董事长
高亚军 董事
马强 董事
宋连英 董事
田泉海 董事
刘玲* 董事
李红莲 监事会主席
吴艳敏 监事
袁茵 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-01-31 |
营业期限 | 30 | 15 | 2013-01-31 |
董事(理事)、经理、监事 | 高亚军,董事; 宋连英,董事; 田泉海,董事; 马强,董事; 马国勇,经理; 李红莲,监事会主席; 袁茵,监事; 吴艳敏,监事; | 高亚军,董事; 马强,董事; 宋连英,董事; 田泉海,董事; 李红莲,监事会主席; 吴艳敏,监事; 袁茵,监事; | 2013-01-31 |