变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事 经理 监事 | 李焕然,
李希坤* [新增] | 封金龙*, [退出]
李焕然,
王强, [退出]
杨光 [退出] | 2021-11-18 |
法定代表人 | 李希坤 | 封金龙 | 2021-11-18 |
法定代表人 | - | 杨光 | 2021-03-29 |
董事 经理 监事 | 封金龙*, [新增]
李焕然, [新增]
王强,
杨光 [新增] | 王强,
杨光* [退出] | 2021-03-29 |
法定代表人 | 封金龙 | 杨光 | 2021-03-29 |
登记管辖变更 | 北京市密云区市场监督管理局 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 2019-03-19 |
登记管辖变更 | 密云分局 | 海淀分局 | 2019-03-19 |
住所 | 北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦3层313室-3072(云创谷经济开发中心集中办公区) | 北京市海淀区青云里满庭芳园小区配套公建一层 | 2019-03-19 |
注册资本 | 4000( + 166.66667% ) | 1500 | 2018-02-22 |
注册资本 | 4000万( + 166.66667% ) | 1500万 | 2018-02-22 |
注册资本 | 4000万元( + 166.66667% ) | 1500万元 | 2018-02-22 |
董事 经理 监事 | 杨光 执行董事;
杨光 经理;
王强 监事 | 昌景和 执行董事; [退出]
杨光 经理;
王强 监事 | 2017-05-18 |
董事 经理 监事 | 王强,
杨光* | 昌景和*, [退出]
王强,
杨光 | 2017-05-18 |
董事 经理 监事 | 杨光* 执行董事
杨光* 经理
王强 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 昌景和* 执行董事 [退出]
杨光 经理
王强 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-05-18 |
法定代表人 | 杨光 | 昌景和 | 2017-05-18 |
董事 经理 监事 | 昌景和 执行董事;
杨光 经理; [新增]
王强 监事 [新增] | 昌景和 执行董事;
宋长 经理; [退出]
吴乐 监事 [退出] | 2017-03-03 |
董事 经理 监事 | 昌景和*,
王强, [新增]
杨光 [新增] | 昌景和*,
宋长, [退出]
吴乐 [退出] | 2017-03-03 |
投资人 | 变更后(注:标有*标志的为法定代表人)
昌景和* 执行董事
杨光 经理 [新增]
王强 监事 [新增] | 变更前(注:标有*标志的为法定代表人)
昌景和* 执行董事
宋长 经理 [退出]
吴乐 监事 [退出] | 2017-03-03 |
董事 经理 监事 | 昌景和* 执行董事
杨光 经理 [新增]
王强 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 昌景和* 执行董事
宋长 经理 [退出]
吴乐 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-03-03 |
投资人 | 北京绿建工程项目管理有限公司 企业法人 [新增] | 上品印联合国际建筑工程技术服务(北京)有限公司 企业法人 [退出] | 2017-03-03 |
董事 经理 监事 | 昌景和 执行董事; [新增]
宋长 经理; [新增]
吴乐 监事 | 柯谨 执行董事; [退出]
柯谨 经理; [退出]
吴乐 监事 | 2015-01-29 |
董事 经理 监事 | 昌景和*, [新增]
宋长, [新增]
吴乐 | 柯谨*, [退出]
吴乐 | 2015-01-29 |
董事 经理 监事 | 变更后
昌景和* 执行董事
杨光 经理 [新增]
王强 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 变更前
昌景和* 执行董事
宋长 经理 [退出]
吴乐 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-01-29 |
董事 经理 监事 | 昌景和* 执行董事 [新增]
宋长 经理 [新增]
吴乐 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 柯谨* 执行董事 [退出]
柯谨* 经理 [退出]
吴乐 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-01-29 |
法定代表人 | 昌景和 | 柯谨 | 2015-01-29 |
董事(理事)、经理、监事 | 宋长,经理;吴乐,监事; | 吴乐,监事; | 2015-01-29 |
投资人 | 上品印联合国际建筑工程技术服务(北京)有限公司,1500,企业法人; | 当代建设投资管理有限公司,900,企业法人;当代伟业投资管理有限公司,600,企业法人; | 2013-09-29 |
董事(理事)、经理、监事 | 吴乐,监事; | 张雷,董事;倪群亮,董事;倪群亮,经理;程健,监事; | 2013-09-29 |
经营范围 | 施工总承包;专业承包;建设工程项目管理;城市园林绿化。室内装饰工程设计;电脑动画设计;经济贸易咨询。领取本执照后,应到市住建委、市园林绿化局取得行政许可。 | 施工总承包;专业承包。室内装饰工程设计。领取本执照后,应到房屋管理部门取得行政许可 | 2013-09-29 |
法定代表人 | 柯谨 | 钟天降 | 2013-09-29 |
董事 经理 监事 | 柯谨 执行董事; [新增]
柯谨 经理; [新增]
吴乐 监事 [新增] | 钟天降 董事长; [退出]
倪群亮 董事; [退出]
张雷 董事; [退出]
倪群亮 经理; [退出]
程健 监事 [退出] | 2013-09-29 |
董事 经理 监事 | 柯谨* 执行董事 [新增]
柯谨* 经理 [新增]
吴乐 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 钟天降* 董事长 [退出]
张雷 董事 [退出]
倪群亮 董事 [退出]
倪群亮 经理 [退出]
程健 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-09-29 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 其他有限责任公司 | 2013-09-29 |
投资人 | 上品印联合国际建筑工程技术服务(北京)有限公司 1500 企业法人 [新增] | 当代建设投资管理有限公司 900 企业法人 [退出]
当代伟业投资管理有限公司 600 企业法人 [退出] | 2013-09-29 |
注册资本 | 1500( - 50% ) | 3000 | 2013-07-19 |
实缴的出资额 认缴的出资额 | 当代建设投资管理有限公司 900( - 50% ) 企业法人
当代伟业投资管理有限公司 600 企业法人 [新增] | 当代建设投资管理有限公司 1800 企业法人
当代伟业投资管理有现公司 1200 企业法人 [退出] | 2013-07-19 |
注册资本 | 1500万元( - 50% ) | 3000万元 | 2013-07-19 |
实收资本 | 1500 万元( - 50% ) | 3000 万元 | 2013-07-19 |
注册资本 | 1500万元 | 3000万元 | 2013-07-19 |
实收资本(金) | 1500万元 | 3000万元 | 2013-07-19 |
认缴的出资额,实缴的出资额 | 当代建设投资管理有限公司,900,企业法人;当代伟业投资管理有限公司,600,企业法人; | 当代建设投资管理有限公司,1800,企业法人;当代伟业投资管理有现公司,1200,企业法人; | 2013-07-19 |
经营范围 | | | 2012-11-28 |
董事(理事)、经理、监事 | | | 2012-11-28 |
董事 经理 监事 | 钟天降 董事长;
倪群亮 董事;
张雷 董事;
倪群亮 经理;
程健 监事 [新增] | 钟天降 董事长;
张雷 董事;
倪群亮 董事;
倪群亮 经理;
孙丹 监事 [退出] | 2012-11-28 |
董事 经理 监事 | 钟天降* 董事长
张雷 董事
倪群亮 董事
倪群亮 经理
程健 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 钟天降* 董事长
张雷 董事
倪群亮 董事
倪群亮 经理
孙丹 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2012-11-28 |
经营范围 | 施工总承包;专业承包。室内装饰工程设计。领取本执照后,应到房屋管理部门取得行政许可 | 施工总承包;法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。 | 2012-11-28 |