变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围 | 技术推广、技术咨询、技术服务;公共软件服务;销售电子产品、计算机、软件及辅助设备;技术进出口、货物进出口、代理进出口;经营电信业务;互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务、经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 技术推广、技术咨询、技术服务;公共软件服务;销售电子产品、计算机、软件及辅助设备;经营电信业务;互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务、经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2020-12-23 |
经营范围 | 技术推广、技术咨询、技术服务;公共软件服务;销售电子产品、计算机、软件及辅助设备;经营电信业务;互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务、经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 技术推广、技术咨询、技术服务;公共软件服务;销售电子产品;经营电信业务;互联网信息服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2020-07-28 |
经营范围 | 经营电信业务;互联网信息服务;技术推广、技术咨询、技术服务;公共软件服务;销售电子产品、计算机、软件及辅助设备。市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务、经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | - | 2020-07-28 |
登记管辖变更 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 北京市朝阳区市场监督管理局 | 2019-09-05 |
登记管辖变更 | 海淀分局 | 朝阳分局 | 2019-09-05 |
住所 | 北京市海淀区科学院南路2号C座12层N1203 | 北京市朝阳区望京中环南路9号2号楼3层2号 | 2019-09-05 |
住所 | 北京市朝阳区望京中环南路9号2号楼3层2号 | 北京市朝阳区东三环北路东方东路9号B幢402室 | 2018-01-25 |
经营范围 | 经营电信业务;互联网信息服务。技术推广、技术咨询、技术服务;公共软件服务;销售电子产品。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 经营电信业务;互联网信息服务。技术推广;公共软件服务;销售电子产品。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2017-06-02 |
董事 经理 监事 | 陈宇红 执行董事;
陈宇红 经理;
林珊珊 监事 | 付昆 执行董事; [退出]
陈宇红 经理;
林珊珊 监事 | 2016-07-06 |
董事 经理 监事 | 陈宇红*,
林珊珊 | 陈宇红*,
付昆, [退出]
林珊珊 | 2016-07-06 |
投资人 | 变更后(注:标有*标志的为法定代表人)
陈宇红* 执行董事
陈宇红* 经理
林珊珊 监事 | 变更前(注:标有*标志的为法定代表人)
付昆 执行董事 [退出]
陈宇红* 经理
林珊珊 监事 | 2016-07-06 |
董事 经理 监事 | 陈宇红* 执行董事
陈宇红* 经理
林珊珊 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 付昆 执行董事 [退出]
陈宇红* 经理
林珊珊 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-07-06 |
投资人 | 陈宇红 自然人股东 [新增]
童强 自然人股东 [新增] | 谭晨宇 自然人股东 [退出]
刘英杰 自然人股东 [退出] | 2016-07-06 |
投资人 | 陈宇红,自然人股东; 童强,自然人股东; | 谭晨宇,自然人股东; 刘英杰,自然人股东; | 2016-07-06 |
董事(理事)、经理、监事 | 林珊珊,监事; | 付昆,执行董事; 林珊珊,监事; | 2016-07-06 |
投资人 | 谭晨宇,自然人股东; 刘英杰,自然人股东; | 蒋晓海,自然人股东; 谭晨宇,自然人股东; | 2014-11-05 |
投资人 | 变更后(注:标有*标志的为法定代表人)
陈宇红* 执行董事
陈宇红* 经理
林珊珊 监事 | 变更前(注:标有*标志的为法定代表人)
付昆 执行董事 [退出]
陈宇红* 经理
林珊珊 监事 | 2014-11-05 |
投资人 | 谭晨宇 自然人股东
刘英杰 自然人股东 [新增] | 蒋晓海 自然人股东 [退出]
谭晨宇 自然人股东 | 2014-11-05 |
董事 经理 监事 | 付昆 执行董事;
陈宇红 经理; [新增]
林珊珊 监事 | 付昆 执行董事;
张崇滨 经理; [退出]
林珊珊 监事 | 2013-03-28 |
董事 经理 监事 | 付昆 执行董事
陈宇红* 经理 [新增]
林珊珊 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 付昆 执行董事
张崇滨* 经理 [退出]
林珊珊 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-03-28 |
经营范围 | 因特网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容);第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。技术推广;公共软件服务;销售电子产品。 | 技术推广;因特网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容);公共软件服务;销售电子产品;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。 | 2013-03-28 |
法定代表人 | 陈宇红 | 张崇滨 | 2013-03-28 |
董事(理事)、经理、监事 | 付昆,执行董事; 林珊珊,监事; | 付昆,执行董事; 林珊珊,监事; | 2013-03-28 |
董事(理事)、经理、监事 | 付昆,执行董事; 林珊珊,监事; | 付昆,执行董事; 林珊珊,监事; | 2012-12-13 |
董事 经理 监事 | 付昆 执行董事;
张崇滨 经理; [新增]
林珊珊 监事 | 付昆 执行董事;
蒋晓海 经理; [退出]
林珊珊 监事 | 2012-12-13 |
董事 经理 监事 | 付昆 执行董事
张崇滨* 经理 [新增]
林珊珊 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 付昆 执行董事
蒋晓海* 经理 [退出]
林珊珊 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2012-12-13 |
法定代表人 | 张崇滨 | 蒋晓海 | 2012-12-13 |
认缴的出资额 认缴的出资方式 认缴的出资时间 实缴的出资额 实缴的出资方式 实缴的出资时间 投资人 | 蒋晓海 700 自然人股东
谭晨宇 300 自然人股东 [新增] | 蒋晓海 700 自然人股东
梁晖 300 自然人股东 [退出] | 2011-05-13 |
认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间,投资人 | 蒋晓海,700,自然人股东; 谭晨宇,300,自然人股东; | 蒋晓海,700,自然人股东; 梁晖,300,自然人股东; | 2011-05-13 |
董事(理事)、经理、监事 | 付昆,执行董事; 林珊珊,监事; | 毛颖,监事; | 2010-12-21 |
董事 经理 监事 | 付昆 执行董事; [新增]
蒋晓海 经理;
林珊珊 监事 [新增] | 蒋晓海 执行董事;
蒋晓海 总经理;
毛颖 监事 [退出] | 2010-12-21 |
董事 经理 监事 | 付昆 执行董事 [新增]
蒋晓海* 经理
林珊珊 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 蒋晓海* 执行董事
蒋晓海* 总经理
毛颖 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2010-12-21 |