北京信息基础设施建设股份有限公司
于2004年成立,注册资金5000万元。2006年初,北信基础公司根据北京信息基础设施建设的整体布局,引入战略投资,重组改制为股份制公司,注册资金6.3亿元。重组后,北信基础公司承担起北京市城市信息管道的建设及维护任务,为通信运营商、ISP运营商、党政军等专网和其它用户提供着高品质的产品与服务。
为顺应首都城市信息化发展的需要,在北京市政府及通管局、经信委、规划委、路政局等政府主管部门的领导下,在北京市基础设施投资有限公司、北控高科技发展有限公司、中国网通集团北京市通信公司等八家股东的支持下,北信基础公司利用自筹资金,已建成信息管道约2100沟公里。管道资产遍布北京市中心城区以及海淀科技园、航天城等高新技术企业聚集的区域,并对外放射干线直通远郊地区,形成了具有良好的覆盖性和连通性的城市信息管道网络。
北信基础公司的信息管道网络,缓解了信息管道服务的迫切需求与供给不足的矛盾,Zui大程度上解决了用户受管道资源限制约束其业务发展的问题,为用户开展电信和其它信息传输业务提供了基础性资源;为政府整治架空线缆,改善城市街道景观,提高传输线缆安全性提供基础条件;为北京市信息化建设做出了贡献;更让千家万户直接从中享受便利的通信和话费竞争带来的实惠。
北信基础公司专业化的信息管道网络有着显著的优势:高品质的产品,完善的网络;集约化建设,避免多家重复投资;专业化的建设管理团队,高效快速的维护服务。
自成立以来,北信基础公司参与建设诸多重大工程项目,其中奥运核心区及场馆周边道路信息管道建设项目、北京市重点街道和景观地区环境整治信息管道建设项目和长安街信息管道建设项目的社会效益Zui为显著。
展望未来,北信基础公司具有广阔的发展前景:随着地铁项目、郊区项目全面启动,北信基础公司管道规模到2011年达到3000公里,管道网络结构更趋合理,管道连通性、网络覆盖性和网络服务能力大大提高;2016年,小区接入业务全面拓展,管道规模达到5000公里;管道业务由北京市中心区域发展到18个区县,管道网络将覆盖北京市域范围的70%。
执著奉献的北信人,将直面困难、迎接挑战,为北京市信息基础设施发展做出更多、更大的贡献。
联系方式
- 公司地址:
- 北京市海淀区彩和坊路10号(中关村瀚海国际大厦一层23号)
- 固定电话:
- 010-88463334 未核实,仅供参考
- 经理:
- 刘小平
- 电子邮件:
- wum@e-biic.com
- 邮政编码:
- 100083
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 010-88463334 |
电子邮箱 | liuyang@e-biic.com |
电子邮箱 | wum@e-biic.com |
工商信息和基本资料
法人名称: | 北京信息基础设施建设股份有限公司 |
简称: | 信息基础设施建设 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 信息基础设施的建设、维护、运营、管理;技术开发、技术服务;房地产开发,销售自行开发后的商品房。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 |
营业执照号码: | 110000006410194 |
发证机关: | 北京市海淀区市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-12-03 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2004年01月15日 |
职员人数: | 20人 |
注册资本: | 62985.4092 万元 (万元) |
公司官网: | http://www.e-biic.com |
所属分类: | 信息传输、计算机服务和软件业 » 海淀区信息传输、计算机服务和软件业 |
所属城市: | 北京企业网 » 海淀区 » 海淀区中关村 |
顺企编码: | 17380216 |
北京信息基础设施建设股份有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
北京中关村信息工程股份有限公司 | 3,700万 | |
北京地铁集团有限责任公司 | 1,000万 | |
北京地铁建设管理有限责任公司 | 100万 | |
北京市首都公路发展集团有限公司 | 100万 | |
北京市公联公路联络线有限责任公司 | 100万 |
北京信息基础设施建设股份有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
董事 经理 监事 | 丁彦琼, [新增] 郭文宇, 侯薇薇, [新增] 胡莉, 李飞, [新增] 李国印, [新增] 任夏叶, [新增] 沙扬, [新增] 王燕凯*, 王智慧, [新增] 于枫, [新增] 张灵勇, 张明月, 张晓晖 | 郭文宇, 洪国栋, [退出] 胡莉, 兰晓明, [退出] 王军月, [退出] 王燕凯*, 吴铭, [退出] 杨扬, [退出] 张灵勇, 张明月, 张晓晖, 朱文娇, [退出] 祝琨 [退出] | 2022-08-19 |
董事 经理 监事 | 王燕凯 董事长; 朱文娇 董事; 张明月 董事; 郭文宇 董事; 张晓晖 董事; 祝琨 董事; 兰晓明 董事; [新增] 朱文娇 经理; 王军月 监事会主席; [新增] 洪国栋 监事; 吴铭 监事; 胡莉 监事; 张灵勇 监事; 杨扬 监事 [新增] | 王燕凯 董事长; 祝琨 董事; 朱文娇 董事; 张明月 董事; 叶小春 董事; [退出] 郭文宇 董事; 张晓晖 董事; 朱文娇 经理; 洪成刚 监事会主席; [退出] 吴铭 监事; 洪国栋 监事; 胡莉 监事; 张灵勇 监事; 姚方 监事 [退出] | 2019-09-05 |
董事 经理 监事 | 郭文宇, 洪国栋, 胡莉, 兰晓明, [新增] 王军月, [新增] 王燕凯*, 吴铭, 杨扬, [新增] 张灵勇, 张明月, 张晓晖, 朱文娇, 祝琨 | 郭文宇, 洪成刚, [退出] 洪国栋, 胡莉, 王燕凯*, 吴铭, 姚方, [退出] 叶小春, [退出] 张灵勇, 张明月, 张晓晖, 朱文娇, 祝琨 | 2019-09-05 |
董事 经理 监事 | 王燕凯* 董事长 朱文娇 董事 张明月 董事 郭文宇 董事 张晓晖 董事 祝琨 董事 兰晓明 董事 [新增] 朱文娇 经理 王军月 监事会主席 [新增] 洪国栋 监事 吴铭 监事 胡莉 监事 张灵勇 监事 杨扬 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 王燕凯* 董事长 祝琨 董事 朱文娇 董事 张明月 董事 叶小春 董事 [退出] 郭文宇 董事 张晓晖 董事 朱文娇 经理 洪成刚 监事会主席 [退出] 吴铭 监事 洪国栋 监事 胡莉 监事 张灵勇 监事 姚方 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-09-05 |
董事 经理 监事 | 王燕凯 董事长; [新增] 祝琨 董事; 朱文娇 董事; 张明月 董事; 叶小春 董事; 郭文宇 董事; [新增] 张晓晖 董事; 朱文娇 经理; 洪成刚 监事会主席; 吴铭 监事; 洪国栋 监事; 胡莉 监事; 张灵勇 监事; 姚方 监事 [新增] | 王耀 董事长; [退出] 祝琨 董事; 朱文娇 董事; 张晓晖 董事; 叶小春 董事; 张明月 董事; 刘鸿胜 董事; [退出] 朱文娇 经理; 洪成刚 监事会主席; 洪国栋 监事; 胡莉 监事; 卢燕玲 监事; [退出] 张灵勇 监事; 吴铭 监事 | 2018-07-17 |
董事 经理 监事 | 郭文宇, [新增] 洪成刚, 洪国栋, 胡莉, 王燕凯*, [新增] 吴铭, 姚方, [新增] 叶小春, 张灵勇, 张明月, 张晓晖, 朱文娇, 祝琨 | 洪成刚, 洪国栋, 胡莉, 刘鸿胜, [退出] 卢燕玲, [退出] 王耀*, [退出] 吴铭, 叶小春, 张灵勇, 张明月, 张晓晖, 朱文娇, 祝琨 | 2018-07-17 |
股东改变姓名或名称 | 北京中关村信息工程股份有限公司 企业法人 北京地铁集团有限责任公司 企业法人 北京市公联公路联络线有限责任公司 企业法人 北京市首都公路发展集团有限公司 企业法人 [新增] 北京地铁建设管理有限责任公司 企业法人 | 北京中关村信息工程股份有限公司 企业法人 北京地铁集团有限责任公司 企业法人 北京市公联公路联络线有限责任公司 企业法人 北京市首都公路发展有限责任公司 企业法人 [退出] 北京地铁建设管理有限责任公司 企业法人 | 2018-07-17 |
股东改变姓名或名称 | 北京中关村信息工程股份有限公司 北京地铁集团有限责任公司 [新增] 北京市公联公路联络线有限责任公司 北京市首都公路发展集团有限公司 北京地铁建设管理有限责任公司 [新增] | 北京中关村信息工程股份有限公司 北京市基础设施投资有限公司 [退出] 北控高科技发展有限公司 [退出] 北京首创股份有限公司 [退出] 中国网通集团北京市通信公司 [退出] 北京中关村生命科学园发展有限责任公司 [退出] 北京市首都公路发展集团有限公司 北京市公联公路联络线有限责任公司 北京联通兴业科贸有限公司 [退出] 北京海淀区科技园建设股份有限公司 [退出] 北京科技园建设(集团)股份有限公司 [退出] 北京市轨道交通建设管理有限公司 [退出] | 2018-07-17 |
董事 经理 监事 | 王燕凯* 董事长 [新增] 叶小春 董事 祝琨 董事 朱文娇 董事 张明月 董事 郭文宇 董事 [新增] 张晓晖 董事 朱文娇 经理 洪成刚 监事会主席 吴铭 监事 洪国栋 监事 胡莉 监事 张灵勇 监事 姚方 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 王耀* 董事长 [退出] 祝琨 董事 张明月 董事 张晓晖 董事 叶小春 董事 朱文娇 董事 刘鸿胜 董事 [退出] 朱文娇 经理 洪成刚 监事会主席 胡莉 监事 洪国栋 监事 张灵勇 监事 吴铭 监事 卢燕玲 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-07-17 |
股东改变姓名或名称 | 北京中关村信息工程股份有限公司 北京地铁集团有限责任公司 北京市公联公路联络线有限责任公司 北京市首都公路发展集团有限公司 [新增] 北京地铁建设管理有限责任公司 | 北京中关村信息工程股份有限公司 北京地铁集团有限责任公司 北京市公联公路联络线有限责任公司 北京市首都公路发展有限责任公司 [退出] 北京地铁建设管理有限责任公司 | 2018-07-17 |
法定代表人 | 王燕凯 | 王耀 | 2018-07-17 |
董事 经理 监事 | 王耀 董事长; 祝琨 董事; 朱文娇 董事; 张晓晖 董事; 叶小春 董事; 张明月 董事; 刘鸿胜 董事; 朱文娇 经理; 洪成刚 监事会主席; 洪国栋 监事; [新增] 胡莉 监事; 卢燕玲 监事; 张灵勇 监事; 吴铭 监事 | 王耀 董事长; 刘鸿胜 董事; 张明月 董事; 祝琨 董事; 朱文娇 董事; 叶小春 董事; 张晓晖 董事; 朱文娇 经理; 洪成刚 监事会主席; 孔令斌 监事; [退出] 胡莉 监事; 卢燕玲 监事; 张灵勇 监事; 吴铭 监事 | 2018-03-19 |
董事 经理 监事 | 洪成刚, 洪国栋, [新增] 胡莉, 刘鸿胜, 卢燕玲, 王耀*, 吴铭, 叶小春, 张灵勇, 张明月, 张晓晖, 朱文娇, 祝琨 | 洪成刚, 胡莉, 孔令斌, [退出] 刘鸿胜, 卢燕玲, 王耀*, 吴铭, 叶小春, 张灵勇, 张明月, 张晓晖, 朱文娇, 祝琨 | 2018-03-19 |
董事 经理 监事 | 王耀* 董事长 祝琨 董事 张明月 董事 张晓晖 董事 叶小春 董事 朱文娇 董事 刘鸿胜 董事 朱文娇 经理 洪成刚 监事会主席 胡莉 监事 洪国栋 监事 [新增] 张灵勇 监事 吴铭 监事 卢燕玲 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 王耀* 董事长 张晓晖 董事 朱文娇 董事 祝琨 董事 刘鸿胜 董事 张明月 董事 叶小春 董事 朱文娇 经理 洪成刚 监事会主席 胡莉 监事 张灵勇 监事 孔令斌 监事 [退出] 吴铭 监事 卢燕玲 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-03-19 |
董事 经理 监事 | 王耀 董事长; 刘鸿胜 董事; 张明月 董事; 祝琨 董事; [新增] 朱文娇 董事; [新增] 叶小春 董事; [新增] 张晓晖 董事; 朱文娇 经理; [新增] 洪成刚 监事会主席; 孔令斌 监事; 胡莉 监事; 卢燕玲 监事; 张灵勇 监事; 吴铭 监事 | 关继发 董事长; [退出] 李飞 董事; [退出] 宣晶 董事; [退出] 王耀 董事; 张明月 董事; 刘鸿胜 董事; 张晓晖 董事; 王耀 总经理; 洪成刚 监事会主席; 吴铭 监事; 孔令斌 监事; 胡莉 监事; 卢燕玲 监事; 张灵勇 监事 | 2017-07-17 |
董事 经理 监事 | 洪成刚, 胡莉, 孔令斌, 刘鸿胜, 卢燕玲, 王耀*, 吴铭, 叶小春, [新增] 张灵勇, 张明月, 张晓晖, 朱文娇, [新增] 祝琨 [新增] | 关继发*, [退出] 洪成刚, 胡莉, 孔令斌, 李飞, [退出] 刘鸿胜, 卢燕玲, 王耀, 吴铭, 宣晶, [退出] 张灵勇, 张明月, 张晓晖 | 2017-07-17 |
董事 经理 监事 | 王耀* 董事长 张晓晖 董事 朱文娇 董事 [新增] 祝琨 董事 [新增] 刘鸿胜 董事 张明月 董事 叶小春 董事 [新增] 朱文娇 经理 [新增] 洪成刚 监事会主席 胡莉 监事 张灵勇 监事 孔令斌 监事 吴铭 监事 卢燕玲 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 关继发* 董事长 [退出] 张明月 董事 刘鸿胜 董事 宣晶 董事 [退出] 李飞 董事 [退出] 王耀 董事 张晓晖 董事 王耀 总经理 洪成刚 监事会主席 胡莉 监事 张灵勇 监事 吴铭 监事 孔令斌 监事 卢燕玲 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-07-17 |
法定代表人 | 王耀 | 关继发 | 2017-07-17 |
投资人 | 北京中关村信息工程股份有限公司 3700 企业法人 ;2 北京地铁集团有限责任公司 1000 企业法人 ;3 北京市公联公路联络线有限责任公司 100 企业法人 ;4 北京市首都公路发展有限责任公司 100 企业法人 ;5 北京地铁建设管理有限责任公司 100 企业法人 | 北京市基础设施投资有限公司 19448.6 企业法人 ;3 北控高科技发展有限公司 81399 企业法人 ;4 北京首创股份有限公司 81399 企业法人 ;5 中国网通集团北京市通信公司 81399 企业法人 ;6 北京中关村生命科学园发展有限责任公司 6619.79 企业法人 ;7 北京市首都公路发展集团有限公司 5183.8 企业法人 ;8 北京市公联公路联络线有限责任公司 24411 企业法人 ;9 北京联通兴业科贸有限公司 1627.82 企业法人 ;10 北京海淀区科技园建设股份有限公司 1627.82 企业法人 ;11 北京科技园建设(集团)股份有限公司 1519.3 企业法人 ;12 北京市轨道交通建设管理有限公司 100 企业法人 | 2016-08-08 |
董事 经理 监事 | 关继发 董事长; 张明月 董事; [新增] 宣晶 董事; 张晓晖 董事; 刘鸿胜 董事; 王耀 董事; 李飞 董事; 王耀 总经理; 洪成刚 监事会主席; 胡莉 监事; 卢燕玲 监事; 张灵勇 监事; 吴铭 监事; 孔令斌 监事 | 关继发 董事长; 宣晶 董事; 王耀 董事; 张晓晖 董事; 刘鸿胜 董事; 彭顺义 董事; [退出] 李飞 董事; 王耀 总经理; 洪成刚 监事会主席; 孔令斌 监事; 胡莉 监事; 卢燕玲 监事; 张灵勇 监事; 吴铭 监事 | 2016-08-08 |
董事 经理 监事 | 关继发*, 洪成刚, 胡莉, 孔令斌, 李飞, 刘鸿胜, 卢燕玲, 王耀, 吴铭, 宣晶, 张灵勇, 张明月, [新增] 张晓晖 | 关继发*, 洪成刚, 胡莉, 孔令斌, 李飞, 刘鸿胜, 卢燕玲, 彭顺义, [退出] 王耀, 吴铭, 宣晶, 张灵勇, 张晓晖 | 2016-08-08 |
投资人 | 北京地铁集团有限责任公司, [新增] 企业法人, [新增] 北京地铁建设管理有限责任公司, [新增] 企业法人, [新增] 北京市公联公路联络线有限责任公司, 企业法人, [新增] 北京市首都公路发展有限责任公司, [新增] 企业法人, [新增] 北京中关村信息工程股份有限公司, 企业法人 [新增] | 北京市公联公路联络线有限责任公司,企业法人, 北京市轨道交通建设管理有限公司,企业法人, [退出] 北京市基础设施投资有限公司,企业法人, [退出] 北京市首都公路发展集团有限公司,企业法人, [退出] 北京中关村信息工程股份有限公司,法人股东, 北控高科技发展有限公司,企业法人, [退出] 中国联通集团北京市通信有限公司,企业法人 [退出] | 2016-08-08 |
投资人 | 北京中关村信息工程股份有限公司 企业法人 北京地铁集团有限责任公司 企业法人 [新增] 北京市公联公路联络线有限责任公司 企业法人 北京市首都公路发展有限责任公司 企业法人 [新增] 北京地铁建设管理有限责任公司 企业法人 [新增] | 北京中关村信息工程股份有限公司 法人股东 北京市基础设施投资有限公司 企业法人 [退出] 北控高科技发展有限公司 企业法人 [退出] 北京首创股份有限公司 企业法人 [退出] 中国网通集团北京市通信公司 企业法人 [退出] 北京中关村生命科学园发展有限责任公司 企业法人 [退出] 北京市首都公路发展集团有限公司 企业法人 [退出] 北京市公联公路联络线有限责任公司 企业法人 北京联通兴业科贸有限公司 企业法人 [退出] 北京海淀区科技园建设股份有限公司 企业法人 [退出] 北京科技园建设(集团)股份有限公司 企业法人 [退出] 北京市轨道交通建设管理有限公司 企业法人 [退出] | 2016-08-08 |
董事 经理 监事 | 关继发* 董事长 张明月 董事 [新增] 刘鸿胜 董事 宣晶 董事 李飞 董事 王耀 董事 张晓晖 董事 王耀 总经理 洪成刚 监事会主席 胡莉 监事 张灵勇 监事 吴铭 监事 孔令斌 监事 卢燕玲 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 关继发* 董事长 宣晶 董事 彭顺义 董事 [退出] 张晓晖 董事 王耀 董事 李飞 董事 刘鸿胜 董事 王耀 总经理 洪成刚 监事会主席 胡莉 监事 孔令斌 监事 张灵勇 监事 吴铭 监事 卢燕玲 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-08-08 |
董事(理事)、经理、监事 | 张明月,董事; 刘鸿胜,董事; 宣晶,董事; 李飞,董事; 王耀,董事; 张晓晖,董事; 王耀,总经理; 洪成刚,监事会主席; 胡莉,监事; 张灵勇,监事; 吴铭,监事; 孔令斌,监事; 卢燕玲,监事; | 宣晶,董事; 彭顺义,董事; 张晓晖,董事; 王耀,董事; 李飞,董事; 刘鸿胜,董事; 王耀,总经理; 洪成刚,监事会主席; 胡莉,监事; 孔令斌,监事; 张灵勇,监事; 吴铭,监事; 卢燕玲,监事; | 2016-08-08 |
董事(理事)、经理、监事 | 宣晶,董事; 彭顺义,董事; 张晓晖,董事; 王耀,董事; 李飞,董事; 刘鸿胜,董事; 王耀,总经理; 洪成刚,监事会主席; 胡莉,监事; 孔令斌,监事; 张灵勇,监事; 吴铭,监事; 卢燕玲,监事; | 李飞,董事; 刘鸿胜,董事; 王耀,董事; 彭顺义,董事; 宣晶,董事; 张晓晖,董事; 王耀,总经理; 洪成刚,监事会主席; 胡莉,监事; 卢燕玲,监事; 张灵勇,监事; 孔令斌,监事; 吴铭,监事; | 2015-12-03 |
董事 经理 监事 | 关继发 董事长; [新增] 宣晶 董事; 王耀 董事; 张晓晖 董事; 刘鸿胜 董事; 彭顺义 董事; 李飞 董事; 王耀 总经理; 洪成刚 监事会主席; 孔令斌 监事; 胡莉 监事; 卢燕玲 监事; 张灵勇 监事; 吴铭 监事 | 张杰 董事长; [退出] 宣晶 董事; 王耀 董事; 张晓晖 董事; 李飞 董事; 彭顺义 董事; 刘鸿胜 董事; 王耀 总经理; 洪成刚 监事会主席; 孔令斌 监事; 胡莉 监事; 张灵勇 监事; 吴铭 监事; 卢燕玲 监事 | 2015-12-03 |
董事 经理 监事 | 关继发*, [新增] 洪成刚, 胡莉, 孔令斌, 李飞, 刘鸿胜, 卢燕玲, 彭顺义, 王耀, 吴铭, 宣晶, 张灵勇, 张晓晖 | 洪成刚, 胡莉, 孔令斌, 李飞, 刘鸿胜, 卢燕玲, 彭顺义, 王耀, 吴铭, 宣晶, 张杰*, [退出] 张灵勇, 张晓晖 | 2015-12-03 |
董事 经理 监事 | 变更后 关继发* 董事长 张明月 董事 [新增] 刘鸿胜 董事 宣晶 董事 李飞 董事 王耀 董事 张晓晖 董事 王耀 总经理 洪成刚 监事会主席 胡莉 监事 张灵勇 监事 吴铭 监事 孔令斌 监事 卢燕玲 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 变更前 关继发* 董事长 宣晶 董事 彭顺义 董事 [退出] 张晓晖 董事 王耀 董事 李飞 董事 刘鸿胜 董事 王耀 总经理 洪成刚 监事会主席 胡莉 监事 孔令斌 监事 张灵勇 监事 吴铭 监事 卢燕玲 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-12-03 |
董事 经理 监事 | 关继发* 董事长 [新增] 宣晶 董事 彭顺义 董事 张晓晖 董事 王耀 董事 李飞 董事 刘鸿胜 董事 王耀 总经理 洪成刚 监事会主席 胡莉 监事 孔令斌 监事 张灵勇 监事 吴铭 监事 卢燕玲 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 张杰* 董事长 [退出] 李飞 董事 刘鸿胜 董事 王耀 董事 彭顺义 董事 宣晶 董事 张晓晖 董事 王耀 总经理 洪成刚 监事会主席 胡莉 监事 卢燕玲 监事 张灵勇 监事 孔令斌 监事 吴铭 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-12-03 |
法定代表人 | 关继发 | 张杰 | 2015-12-03 |
董事 经理 监事 | 张杰 董事长; 宣晶 董事; 王耀 董事; 张晓晖 董事; 李飞 董事; 彭顺义 董事; 刘鸿胜 董事; 王耀 总经理; 洪成刚 监事会主席; 孔令斌 监事; 胡莉 监事; 张灵勇 监事; 吴铭 监事; 卢燕玲 监事 [新增] | 张杰 董事长; 彭顺义 董事; 宣晶 董事; 张晓晖 董事; 刘鸿胜 董事; 李畅 董事; [退出] 李飞 董事; 王耀 总经理; 洪成刚 监事会主席; 孔令斌 监事; 胡莉 监事; 张灵勇 监事; 吴铭 监事; 王骏 监事 [退出] | 2015-08-27 |
董事 经理 监事 | 洪成刚, 胡莉, 孔令斌, 李飞, 刘鸿胜, 卢燕玲, [新增] 彭顺义, 王耀, 吴铭, 宣晶, 张杰*, 张灵勇, 张晓晖 | 洪成刚, 胡莉, 孔令斌, 李畅, [退出] 李飞, 刘鸿胜, 彭顺义, 王骏, [退出] 王耀, 吴铭, 宣晶, 张杰*, 张灵勇, 张晓晖 | 2015-08-27 |
董事 经理 监事 | 变更后 关继发* 董事长 张明月 董事 [新增] 刘鸿胜 董事 宣晶 董事 李飞 董事 王耀 董事 张晓晖 董事 王耀 总经理 洪成刚 监事会主席 胡莉 监事 张灵勇 监事 吴铭 监事 孔令斌 监事 卢燕玲 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 变更前 关继发* 董事长 宣晶 董事 彭顺义 董事 [退出] 张晓晖 董事 王耀 董事 李飞 董事 刘鸿胜 董事 王耀 总经理 洪成刚 监事会主席 胡莉 监事 孔令斌 监事 张灵勇 监事 吴铭 监事 卢燕玲 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-08-27 |
董事 经理 监事 | 张杰* 董事长 李飞 董事 刘鸿胜 董事 王耀 董事 彭顺义 董事 宣晶 董事 张晓晖 董事 王耀 总经理 洪成刚 监事会主席 胡莉 监事 卢燕玲 监事 [新增] 张灵勇 监事 孔令斌 监事 吴铭 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 张杰* 董事长 彭顺义 董事 宣晶 董事 李畅 董事 [退出] 李飞 董事 刘鸿胜 董事 张晓晖 董事 王耀 总经理 洪成刚 监事会主席 孔令斌 监事 胡莉 监事 吴铭 监事 王骏 监事 [退出] 张灵勇 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-08-27 |
董事(理事)、经理、监事 | 李飞,董事; 刘鸿胜,董事; 王耀,董事; 彭顺义,董事; 宣晶,董事; 张晓晖,董事; 王耀,总经理; 洪成刚,监事会主席; 胡莉,监事; 卢燕玲,监事; 张灵勇,监事; 孔令斌,监事; 吴铭,监事; | 彭顺义,董事; 宣晶,董事; 李畅,董事; 李飞,董事; 刘鸿胜,董事; 张晓晖,董事; 王耀,总经理; 洪成刚,监事会主席; 孔令斌,监事; 胡莉,监事; 吴铭,监事; 王骏,监事; 张灵勇,监事; | 2015-08-27 |
董事(理事)、经理、监事 | 彭顺义,董事; 宣晶,董事; 李畅,董事; 李飞,董事; 刘鸿胜,董事; 张晓晖,董事; 王耀,总经理; 洪成刚,监事会主席; 孔令斌,监事; 胡莉,监事; 吴铭,监事; 王骏,监事; 张灵勇,监事; | 李飞,董事; 刘鸿胜,董事; 彭顺义,董事; 宣晶,董事; 张晓晖,董事; 李畅,董事; 李畅,经理; 洪成刚,监事会主席; 孔令斌,监事; 胡莉,监事; 吴铭,监事; 王骏,监事; 张灵勇,监事; | 2015-05-14 |
董事 经理 监事 | 张杰 董事长; 彭顺义 董事; 宣晶 董事; 张晓晖 董事; 刘鸿胜 董事; 李畅 董事; 李飞 董事; 王耀 总经理; [新增] 洪成刚 监事会主席; 孔令斌 监事; 胡莉 监事; 张灵勇 监事; 吴铭 监事; 王骏 监事 | 张杰 董事长; 彭顺义 董事; 宣晶 董事; 张晓晖 董事; 刘鸿胜 董事; 李畅 董事; 李飞 董事; 李畅 经理; 洪成刚 监事会主席; 孔令斌 监事; 胡莉 监事; 张灵勇 监事; 吴铭 监事; 王骏 监事 | 2015-05-14 |
董事 经理 监事 | 洪成刚, 胡莉, 孔令斌, 李畅, 李飞, 刘鸿胜, 彭顺义, 王骏, 王耀, [新增] 吴铭, 宣晶, 张杰*, 张灵勇, 张晓晖 | 洪成刚, 胡莉, 孔令斌, 李畅, 李飞, 刘鸿胜, 彭顺义, 王骏, 吴铭, 宣晶, 张杰*, 张灵勇, 张晓晖 | 2015-05-14 |
董事 经理 监事 | 变更后 关继发* 董事长 张明月 董事 [新增] 刘鸿胜 董事 宣晶 董事 李飞 董事 王耀 董事 张晓晖 董事 王耀 总经理 洪成刚 监事会主席 胡莉 监事 张灵勇 监事 吴铭 监事 孔令斌 监事 卢燕玲 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 变更前 关继发* 董事长 宣晶 董事 彭顺义 董事 [退出] 张晓晖 董事 王耀 董事 李飞 董事 刘鸿胜 董事 王耀 总经理 洪成刚 监事会主席 胡莉 监事 孔令斌 监事 张灵勇 监事 吴铭 监事 卢燕玲 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-05-14 |
董事 经理 监事 | 张杰* 董事长 彭顺义 董事 宣晶 董事 李畅 董事 李飞 董事 刘鸿胜 董事 张晓晖 董事 王耀 总经理 [新增] 洪成刚 监事会主席 孔令斌 监事 胡莉 监事 吴铭 监事 王骏 监事 张灵勇 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 张杰* 董事长 李飞 董事 刘鸿胜 董事 彭顺义 董事 宣晶 董事 张晓晖 董事 李畅 董事 李畅 经理 洪成刚 监事会主席 孔令斌 监事 胡莉 监事 吴铭 监事 王骏 监事 张灵勇 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-05-14 |
董事 经理 监事 | 张杰 董事长; [新增] 彭顺义 董事; 宣晶 董事; 张晓晖 董事; 刘鸿胜 董事; 李畅 董事; 李飞 董事; 李畅 经理; 洪成刚 监事会主席; 孔令斌 监事; 胡莉 监事; 张灵勇 监事; 吴铭 监事; 王骏 监事 | 郝伟亚 董事长; [退出] 刘鸿胜 董事; 李飞 董事; 李畅 董事; 宣晶 董事; 张晓晖 董事; 彭顺义 董事; 李畅 经理; 洪成刚 监事会主席; 张灵勇 监事; 吴铭 监事; 王骏 监事; 胡莉 监事; 孔令斌 监事 | 2014-10-14 |
董事 经理 监事 | 洪成刚, 胡莉, 孔令斌, 李畅, 李飞, 刘鸿胜, 彭顺义, 王骏, 吴铭, 宣晶, 张杰*, [新增] 张灵勇, 张晓晖 | 郝伟亚*, [退出] 洪成刚, 胡莉, 孔令斌, 李畅, 李飞, 刘鸿胜, 彭顺义, 王骏, 吴铭, 宣晶, 张灵勇, 张晓晖 | 2014-10-14 |
董事 经理 监事 | 张杰* 董事长 [新增] 李飞 董事 刘鸿胜 董事 彭顺义 董事 宣晶 董事 张晓晖 董事 李畅 董事 李畅 经理 洪成刚 监事会主席 孔令斌 监事 胡莉 监事 吴铭 监事 王骏 监事 张灵勇 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 郝伟亚* 董事长 [退出] 彭顺义 董事 李畅 董事 张晓晖 董事 刘鸿胜 董事 李飞 董事 宣晶 董事 李畅 经理 洪成刚 监事会主席 吴铭 监事 张灵勇 监事 孔令斌 监事 王骏 监事 胡莉 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-10-14 |
法定代表人 | 张杰 | 郝伟亚 | 2014-10-14 |
董事(理事)、经理、监事 | 李飞,董事; 刘鸿胜,董事; 彭顺义,董事; 宣晶,董事; 张晓晖,董事; 李畅,董事; 李畅,经理; 洪成刚,监事会主席; 孔令斌,监事; 胡莉,监事; 吴铭,监事; 王骏,监事; 张灵勇,监事; | 彭顺义,董事; 李畅,董事; 张晓晖,董事; 刘鸿胜,董事; 李飞,董事; 宣晶,董事; 李畅,经理; 洪成刚,监事会主席; 吴铭,监事; 张灵勇,监事; 孔令斌,监事; 王骏,监事; 胡莉,监事; | 2014-10-14 |
董事(理事)、经理、监事 | 彭顺义,董事; 李畅,董事; 张晓晖,董事; 刘鸿胜,董事; 李飞,董事; 宣晶,董事; 李畅,经理; 洪成刚,监事会主席; 吴铭,监事; 张灵勇,监事; 孔令斌,监事; 王骏,监事; 胡莉,监事; | 张晓晖,董事; 李飞,董事; 李畅,董事; 姜沿平,董事; 刘鸿胜,董事; 宣晶,董事; 洪成刚,监事会主席; 吴铭,监事; 王骏,监事; 袁永毅,监事; 胡莉,监事; 张灵勇,监事; | 2014-07-09 |
董事 经理 监事 | 郝伟亚 董事长; 刘鸿胜 董事; 李飞 董事; 李畅 董事; 宣晶 董事; 张晓晖 董事; 彭顺义 董事; [新增] 李畅 经理; 洪成刚 监事会主席; 张灵勇 监事; 吴铭 监事; 王骏 监事; 胡莉 监事; 孔令斌 监事 [新增] | 郝伟亚 董事长; 李畅 董事; 姜沿平 董事; [退出] 李飞 董事; 宣晶 董事; 刘鸿胜 董事; 张晓晖 董事; 洪成刚 监事会主席; 王骏 监事; 袁永毅 监事; [退出] 胡莉 监事; 张灵勇 监事; 吴铭 监事 | 2014-07-09 |
董事 经理 监事 | 郝伟亚*, 洪成刚, 胡莉, 孔令斌, [新增] 李畅, 李飞, 刘鸿胜, 彭顺义, [新增] 王骏, 吴铭, 宣晶, 张灵勇, 张晓晖 | 郝伟亚*, 洪成刚, 胡莉, 姜沿平, [退出] 李畅, 李飞, 刘鸿胜, 王骏, 吴铭, 宣晶, 袁永毅, [退出] 张灵勇, 张晓晖 | 2014-07-09 |
董事 经理 监事 | 郝伟亚* 董事长 彭顺义 董事 [新增] 李畅 董事 张晓晖 董事 刘鸿胜 董事 李飞 董事 宣晶 董事 李畅 经理 洪成刚 监事会主席 吴铭 监事 张灵勇 监事 孔令斌 监事 [新增] 王骏 监事 胡莉 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 郝伟亚* 董事长 张晓晖 董事 李飞 董事 李畅 董事 姜沿平 董事 [退出] 刘鸿胜 董事 宣晶 董事 洪成刚 监事会主席 吴铭 监事 王骏 监事 袁永毅 监事 [退出] 胡莉 监事 张灵勇 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-07-09 |
董事 经理 监事 | 郝伟亚 董事长; 姜沿平 董事; 刘鸿胜 董事; [新增] 李飞 董事; [新增] 宣晶 董事; 李畅 董事; 张晓晖 董事; 洪成刚 监事会主席; 王骏 监事; 袁永毅 监事; 胡莉 监事; 张灵勇 监事; 吴铭 监事 | 郝伟亚 董事长; 丁彦琼 董事; [退出] 宣晶 董事; 李畅 董事; 张晓晖 董事; 姜沿平 董事; 孙启明 董事; [退出] 洪成刚 监事会主席; 袁永毅 监事; 胡莉 监事; 张灵勇 监事; 吴铭 监事; 王骏 监事 | 2013-11-27 |
董事 经理 监事 | 郝伟亚* 董事长 张晓晖 董事 李飞 董事 [新增] 李畅 董事 姜沿平 董事 刘鸿胜 董事 [新增] 宣晶 董事 洪成刚 监事会主席 吴铭 监事 王骏 监事 袁永毅 监事 胡莉 监事 张灵勇 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 郝伟亚* 董事长 孙启明 董事 [退出] 李畅 董事 丁彦琼 董事 [退出] 宣晶 董事 姜沿平 董事 张晓晖 董事 洪成刚 监事会主席 王骏 监事 袁永毅 监事 胡莉 监事 张灵勇 监事 吴铭 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-11-27 |
董事(理事)、经理、监事 | 张晓晖,董事; 李飞,董事; 李畅,董事; 姜沿平,董事; 刘鸿胜,董事; 宣晶,董事; 洪成刚,监事会主席; 吴铭,监事; 王骏,监事; 袁永毅,监事; 胡莉,监事; 张灵勇,监事; | 孙启明,董事; 李畅,董事; 丁彦琼,董事; 宣晶,董事; 姜沿平,董事; 张晓晖,董事; 洪成刚,监事会主席; 王骏,监事; 袁永毅,监事; 胡莉,监事; 张灵勇,监事; 吴铭,监事; | 2013-11-27 |
董事(理事)、经理、监事 | 张晓晖,董事; 孙启明,董事; 李畅,董事; 姜沿平,董事; 丁彦琼,董事; 宣晶,董事; 洪成刚,监事会主席; 吴铭,监事; 王骏,监事; 张灵勇,监事; 袁永毅,监事; 胡莉,监事; | 杨锟,董事; 姜沿平,董事; 张金宝,董事; 孙启明,董事; 李畅,董事; 张晓晖,董事; 李畅,总经理; 曹润林,监事会主席; 吴铭,监事; 赵宇,监事; 张灵勇,监事; 王骏,监事; | 2013-04-07 |
董事 经理 监事 | 郝伟亚 董事长; 李畅 董事; 姜沿平 董事; 孙启明 董事; 丁彦琼 董事; [新增] 张晓晖 董事; 宣晶 董事; [新增] 洪成刚 监事会主席; [新增] 胡莉 监事; [新增] 吴铭 监事; 王骏 监事; 张灵勇 监事; 袁永毅 监事 [新增] | 郝伟亚 董事长; 李畅 董事; 张金宝 董事; [退出] 姜沿平 董事; 杨锟 董事; [退出] 张晓晖 董事; 孙启明 董事; 李畅 总经理; 曹润林 监事会主席; [退出] 张灵勇 监事; 赵宇 监事; [退出] 吴铭 监事; 王骏 监事 | 2013-04-07 |
董事 经理 监事 | 郝伟亚* 董事长 张晓晖 董事 孙启明 董事 李畅 董事 姜沿平 董事 丁彦琼 董事 [新增] 宣晶 董事 [新增] 洪成刚 监事会主席 [新增] 吴铭 监事 王骏 监事 张灵勇 监事 袁永毅 监事 [新增] 胡莉 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 郝伟亚* 董事长 杨锟 董事 [退出] 姜沿平 董事 张金宝 董事 [退出] 孙启明 董事 李畅 董事 张晓晖 董事 李畅 总经理 曹润林 监事会主席 [退出] 吴铭 监事 赵宇 监事 [退出] 张灵勇 监事 王骏 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-04-07 |
经营范围 | 信息基础设施的建设、维护、运营、管理;技术开发、技术服务;房地产开发,销售自行开发后的商品房。实物出资7424.8158万元。 | 信息基础设施的建设、维护、运营、管理;技术开发、技术服务。实物出资7424.8158万元。 | 2011-08-12 |
董事 经理 监事 | 郝伟亚 董事长; 张晓晖 董事; 孙启明 董事; 杨锟 董事; 李畅 董事; 姜沿平 董事; 张金宝 董事; 李畅 总经理; 曹润林 监事会主席; 王骏 监事; 赵宇 监事; [新增] 吴铭 监事; [新增] 张灵勇 监事 | 郝伟亚 董事长; 姜沿平 董事; 朱学刚 董事; [退出] 张金宝 董事; 李畅 董事; 袁永毅 董事; [退出] 周庆峰 董事; [退出] 于丽 董事; [退出] 和京华 董事; [退出] 孙启明 董事; 张晓晖 董事; 刘武 董事; [退出] 郭利 董事; [退出] 苗青 董事; [退出] 贷建忠 董事; [退出] 张景文 董事; [退出] 杨锟 董事; 李畅 总经理; 汤宁 监事会主席; [退出] 曹国栋 监事; [退出] 王丽平 监事; [退出] 张灵勇 监事; 曹润林 监事; 游永宁 监事; [退出] 王海军 监事; [退出] 王骏 监事 | 2011-02-15 |
董事 经理 监事 | 郝伟亚* 董事长 张金宝 董事 张晓晖 董事 姜沿平 董事 孙启明 董事 杨锟 董事 李畅 董事 李畅 总经理 曹润林 监事会主席 张灵勇 监事 王骏 监事 赵宇 监事 [新增] 吴铭 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 郝伟亚* 董事长 姜沿平 董事 李畅 董事 袁永毅 董事 [退出] 周庆峰 董事 [退出] 于丽 董事 [退出] 和京华 董事 [退出] 朱学刚 董事 [退出] 张金宝 董事 张晓晖 董事 刘武 董事 [退出] 郭利 董事 [退出] 苗青 董事 [退出] 贷建忠 董事 [退出] 张景文 董事 [退出] 杨锟 董事 孙启明 董事 李畅 总经理 汤宁 监事会主席 [退出] 张灵勇 监事 王海军 监事 [退出] 王丽平 监事 [退出] 曹国栋 监事 [退出] 曹润林 监事 王骏 监事 游永宁 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2011-02-15 |
董事(理事)、经理、监事 | 张金宝,董事; 张晓晖,董事; 姜沿平,董事; 孙启明,董事; 杨锟,董事; 李畅,董事; 李畅,总经理; 曹润林,监事会主席; 张灵勇,监事; 王骏,监事; 赵宇,监事; 吴铭,监事; | 姜沿平,董事; 李畅,董事; 袁永毅,董事; 周庆峰,董事; 于丽,董事; 和京华,董事; 朱学刚,董事; 张金宝,董事; 张晓晖,董事; 刘武,董事; 郭利,董事; 苗青,董事; 贷建忠,董事; 张景文,董事; 杨锟,董事; 孙启明,董事; 李畅,总经理; 汤宁,监事会主席; 张灵勇,监事; 王海军,监事; 王丽平,监事; 曹国栋,监事; 曹润林,监事; 王骏,监事; 游永宁,监事; | 2011-02-15 |
董事(理事)、经理、监事 | 姜沿平,董事; 李畅,董事; 袁永毅,董事; 周庆峰,董事; 于丽,董事; 和京华,董事; 朱学刚,董事; 张金宝,董事; 张晓晖,董事; 刘武,董事; 郭利,董事; 苗青,董事; 贷建忠,董事; 张景文,董事; 杨锟,董事; 孙启明,董事; 李畅,总经理; 汤宁,监事会主席; 张灵勇,监事; 王海军,监事; 王丽平,监事; 曹国栋,监事; 曹润林,监事; 王骏,监事; 游永宁,监事; | 姜沿平,董事; 于丽,董事; 和京华,董事; 孙启明,董事; 杨锟,董事; 张景文,董事; 苗青,董事; 周庆峰,董事; 李杜渊,董事; 张晓晖,董事; 刘武,董事; 郭利,董事; 袁永毅,董事; 李畅,董事; 张金宝,董事; 朱学刚,董事; 李畅,总经理; 汤宁,监事会主席; 张灵勇,监事; 王海军,监事; 曹润林,监事; 游永宁,监事; 曹国栋,监事; 王骏,监事; 王丽平,监事; | 2010-10-09 |
董事 经理 监事 | 郝伟亚 董事长; 姜沿平 董事; 朱学刚 董事; 张金宝 董事; 李畅 董事; 袁永毅 董事; 周庆峰 董事; 于丽 董事; 和京华 董事; 孙启明 董事; 张晓晖 董事; 刘武 董事; 郭利 董事; 苗青 董事; 贷建忠 董事; [新增] 张景文 董事; 杨锟 董事; 李畅 总经理; 汤宁 监事会主席; 曹国栋 监事; 王丽平 监事; 张灵勇 监事; 曹润林 监事; 游永宁 监事; 王海军 监事; 王骏 监事 | 郝伟亚 董事长; 姜沿平 董事; 周庆峰 董事; 李杜渊 董事; [退出] 于丽 董事; 和京华 董事; 孙启明 董事; 杨锟 董事; 张景文 董事; 苗青 董事; 张晓晖 董事; 刘武 董事; 郭利 董事; 袁永毅 董事; 李畅 董事; 张金宝 董事; 朱学刚 董事; 李畅 总经理; 汤宁 监事会主席; 张灵勇 监事; 王丽平 监事; 王骏 监事; 曹润林 监事; 游永宁 监事; 王海军 监事; 曹国栋 监事 | 2010-10-09 |
董事 经理 监事 | 郝伟亚* 董事长 姜沿平 董事 李畅 董事 袁永毅 董事 周庆峰 董事 于丽 董事 和京华 董事 朱学刚 董事 张金宝 董事 张晓晖 董事 刘武 董事 郭利 董事 苗青 董事 贷建忠 董事 [新增] 张景文 董事 杨锟 董事 孙启明 董事 李畅 总经理 汤宁 监事会主席 张灵勇 监事 王海军 监事 王丽平 监事 曹国栋 监事 曹润林 监事 王骏 监事 游永宁 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 郝伟亚* 董事长 姜沿平 董事 于丽 董事 和京华 董事 孙启明 董事 杨锟 董事 张景文 董事 苗青 董事 周庆峰 董事 李杜渊 董事 [退出] 张晓晖 董事 刘武 董事 郭利 董事 袁永毅 董事 李畅 董事 张金宝 董事 朱学刚 董事 李畅 总经理 汤宁 监事会主席 张灵勇 监事 王海军 监事 曹润林 监事 游永宁 监事 曹国栋 监事 王骏 监事 王丽平 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2010-10-09 |
董事 经理 监事 | 郝伟亚 董事长; 姜沿平 董事; 周庆峰 董事; 李杜渊 董事; 于丽 董事; 和京华 董事; 孙启明 董事; 杨锟 董事; 张景文 董事; 苗青 董事; 张晓晖 董事; [新增] 刘武 董事; [新增] 郭利 董事; 袁永毅 董事; 李畅 董事; 张金宝 董事; 朱学刚 董事; 李畅 总经理; 汤宁 监事会主席; 张灵勇 监事; [新增] 王丽平 监事; 王骏 监事; 曹润林 监事; [新增] 游永宁 监事; 王海军 监事; 曹国栋 监事 | 高朋 董事长; [退出] 郝伟亚 董事; 李畅 董事; 袁永毅 董事; 周庆峰 董事; 李杜渊 董事; 邹秀莲 董事; [退出] 于丽 董事; 和京华 董事; 孙启明 董事; 张金宝 董事; 朱学刚 董事; 姜沿平 董事; 郭利 董事; 苗青 董事; 张景文 董事; 杨锟 董事; 李畅 总经理; 汤宁 监事会主席; 王海军 监事; 宋自强 监事; [退出] 曹国栋 监事; 王骏 监事; 王丽平 监事; 王昕 监事; [退出] 游永宁 监事 | 2010-04-01 |
董事 经理 监事 | 郝伟亚* 董事长 姜沿平 董事 于丽 董事 和京华 董事 孙启明 董事 杨锟 董事 张景文 董事 苗青 董事 周庆峰 董事 李杜渊 董事 张晓晖 董事 [新增] 刘武 董事 [新增] 郭利 董事 袁永毅 董事 李畅 董事 张金宝 董事 朱学刚 董事 李畅 总经理 汤宁 监事会主席 张灵勇 监事 [新增] 王海军 监事 曹润林 监事 [新增] 游永宁 监事 曹国栋 监事 王骏 监事 王丽平 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 高朋* 董事长 [退出] 孙启明 董事 张金宝 董事 朱学刚 董事 姜沿平 董事 郭利 董事 苗青 董事 张景文 董事 杨锟 董事 郝伟亚 董事 李畅 董事 袁永毅 董事 周庆峰 董事 李杜渊 董事 邹秀莲 董事 [退出] 于丽 董事 和京华 董事 李畅 总经理 汤宁 监事会主席 曹国栋 监事 宋自强 监事 [退出] 王昕 监事 [退出] 王丽平 监事 王骏 监事 王海军 监事 游永宁 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2010-04-01 |
法定代表人 | 郝伟亚 | 高朋 | 2010-04-01 |
董事(理事)、经理、监事 | 姜沿平,董事; 于丽,董事; 和京华,董事; 孙启明,董事; 杨锟,董事; 张景文,董事; 苗青,董事; 周庆峰,董事; 李杜渊,董事; 张晓晖,董事; 刘武,董事; 郭利,董事; 袁永毅,董事; 李畅,董事; 张金宝,董事; 朱学刚,董事; 李畅,总经理; 汤宁,监事会主席; 张灵勇,监事; 王海军,监事; 曹润林,监事; 游永宁,监事; 曹国栋,监事; 王骏,监事; 王丽平,监事; | 孙启明,董事; 张金宝,董事; 朱学刚,董事; 姜沿平,董事; 郭利,董事; 苗青,董事; 张景文,董事; 杨锟,董事; 郝伟亚,董事; 李畅,董事; 袁永毅,董事; 周庆峰,董事; 李杜渊,董事; 邹秀莲,董事; 于丽,董事; 和京华,董事; 李畅,总经理; 汤宁,监事会主席; 曹国栋,监事; 宋自强,监事; 王昕,监事; 王丽平,监事; 王骏,监事; 王海军,监事; 游永宁,监事; | 2010-04-01 |
投资人 | 北京中关村信息工程股份有限公司, ,法人股东; 北京市基础设施投资有限公司,19448.6,企业法人; 北控高科技发展有限公司,81399,企业法人; 北京首创股份有限公司,81399,企业法人; 中国网通集团北京市通信公司,81399,企业法人; 北京中关村生命科学园发展有限责任公司,6619.79,企业法人; 北京市首都公路发展集团有限公司,5183.8,企业法人; 北京市公联公路联络线有限责任公司,24411,企业法人; 北京联通兴业科贸有限公司,1627.82,企业法人; 北京海淀区科技园建设股份有限公司,1627.82,企业法人; 北京科技园建设(集团)股份有限公司,1519.3,企业法人; 北京市轨道交通建设管理有限公司,100,企业法人; | 北京中关村信息工程股份有限公司,3700,企业法人; 北京地铁集团有限责任公司,1000,企业法人; 北京市公联公路联络线有限责任公司,100,企业法人; 北京市首都公路发展有限责任公司,100,企业法人; 北京地铁建设管理有限责任公司,100,企业法人; | 2009-05-22 |
董事(理事)、经理、监事 | 孙启明,董事; 张金宝,董事; 朱学刚,董事; 姜沿平,董事; 郭利,董事; 苗青,董事; 张景文,董事; 杨锟,董事; 郝伟亚,董事; 李畅,董事; 袁永毅,董事; 周庆峰,董事; 李杜渊,董事; 邹秀莲,董事; 于丽,董事; 和京华,董事; 李畅,总经理; 汤宁,监事会主席; 曹国栋,监事; 宋自强,监事; 王昕,监事; 王丽平,监事; 王骏,监事; 王海军,监事; 游永宁,监事; | 马晓霞,董事; 邓仁宏,董事; 姜沿平,董事; 金东星,董事; 尚立汉,董事; 潘守文,总经理; 宋自强,监事; 孙静,监事; 李树洪,监事; 袁永毅,监事; 张为民,监事; | 2009-05-22 |
投资人 | 北京市基础设施投资有限公司 19448.6 企业法人 ;3 北控高科技发展有限公司 81399 企业法人 ;4 北京首创股份有限公司 81399 企业法人 ;5 中国网通集团北京市通信公司 81399 企业法人 ;6 北京中关村生命科学园发展有限责任公司 6619.79 企业法人 ;7 北京市首都公路发展集团有限公司 5183.8 企业法人 ;8 北京市公联公路联络线有限责任公司 24411 企业法人 ;9 北京联通兴业科贸有限公司 1627.82 企业法人 ;10 北京海淀区科技园建设股份有限公司 1627.82 企业法人 ;11 北京科技园建设(集团)股份有限公司 1519.3 企业法人 ;12 北京市轨道交通建设管理有限公司 100 企业法人 | 北京中关村信息工程股份有限公司 3700 企业法人 ;2 北京地铁集团有限责任公司 1000 企业法人 ;3 北京市公联公路联络线有限责任公司 100 企业法人 ;4 北京市首都公路发展有限责任公司 100 企业法人 ;5 北京地铁建设管理有限责任公司 100 企业法人 | 2009-05-22 |
董事 经理 监事 | 高朋 董事长; [新增] 郝伟亚 董事; [新增] 李畅 董事; [新增] 袁永毅 董事; 周庆峰 董事; [新增] 李杜渊 董事; [新增] 邹秀莲 董事; [新增] 于丽 董事; [新增] 和京华 董事; [新增] 孙启明 董事; [新增] 张金宝 董事; [新增] 朱学刚 董事; [新增] 姜沿平 董事; 郭利 董事; [新增] 苗青 董事; [新增] 张景文 董事; [新增] 杨锟 董事; [新增] 李畅 总经理; [新增] 汤宁 监事会主席; [新增] 王海军 监事; [新增] 宋自强 监事; 曹国栋 监事; [新增] 王骏 监事; [新增] 王丽平 监事; [新增] 王昕 监事; [新增] 游永宁 监事 [新增] | 刘小平 董事长; [退出] 邓仁宏 董事; [退出] 金东星 董事; [退出] 姜沿平 董事; 尚立汉 董事; [退出] 马晓霞 董事; [退出] 潘守文 总经理; [退出] 张为民 监事; [退出] 孙静 监事; [退出] 袁永毅 监事; 宋自强 监事; 李树洪 监事 [退出] | 2009-05-22 |
董事 经理 监事 | 高朋* 董事长 [新增] 孙启明 董事 [新增] 张金宝 董事 [新增] 朱学刚 董事 [新增] 姜沿平 董事 郭利 董事 [新增] 苗青 董事 [新增] 张景文 董事 [新增] 杨锟 董事 [新增] 郝伟亚 董事 [新增] 李畅 董事 [新增] 袁永毅 董事 周庆峰 董事 [新增] 李杜渊 董事 [新增] 邹秀莲 董事 [新增] 于丽 董事 [新增] 和京华 董事 [新增] 李畅 总经理 [新增] 汤宁 监事会主席 [新增] 曹国栋 监事 [新增] 宋自强 监事 王昕 监事 [新增] 王丽平 监事 [新增] 王骏 监事 [新增] 王海军 监事 [新增] 游永宁 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 刘小平* 董事长 [退出] 马晓霞 董事 [退出] 邓仁宏 董事 [退出] 姜沿平 董事 金东星 董事 [退出] 尚立汉 董事 [退出] 潘守文 总经理 [退出] 宋自强 监事 孙静 监事 [退出] 李树洪 监事 [退出] 袁永毅 监事 张为民 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2009-05-22 |
投资人 | 北京中关村信息工程股份有限公司 法人股东 北京市基础设施投资有限公司 19448.6 企业法人 [新增] 北控高科技发展有限公司 81399 企业法人 [新增] 北京首创股份有限公司 81399 企业法人 [新增] 中国网通集团北京市通信公司 81399 企业法人 [新增] 北京中关村生命科学园发展有限责任公司 6619.79 企业法人 [新增] 北京市首都公路发展集团有限公司 5183.8 企业法人 [新增] 北京市公联公路联络线有限责任公司 24411( + 23411% ) 企业法人 北京联通兴业科贸有限公司 1627.82 企业法人 [新增] 北京海淀区科技园建设股份有限公司 1627.82 企业法人 [新增] 北京科技园建设(集团)股份有限公司 1519.3 企业法人 [新增] 北京市轨道交通建设管理有限公司 100 企业法人 [新增] | 北京中关村信息工程股份有限公司 3700 企业法人 北京地铁集团有限责任公司 1000 企业法人 [退出] 北京市公联公路联络线有限责任公司 100 企业法人 北京市首都公路发展有限责任公司 100 企业法人 [退出] 北京地铁建设管理有限责任公司 100 企业法人 [退出] | 2009-05-22 |
经营范围 | 信息基础设施的建设、维护、运营、管理;技术开发、技术服务。实物出资7424.8158万元。 | 法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律、法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动。 | 2009-05-22 |
法定代表人 | 高朋 | 刘小平 | 2009-05-22 |
北京信息基础设施建设股份有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
关继发 | 董事长 |
李飞 | 董事 |
刘鸿胜 | 董事 |
王耀 | 董事 |
宣晶 | 董事 |
张明月 | 董事 |
张晓晖 | 董事 |
王耀 | 总经理 |
洪成刚 | 监事会主席 |
胡莉 | 监事 |
孔令斌 | 监事 |
卢燕玲 | 监事 |
吴铭 | 监事 |
张灵勇 | 监事 |
北京信息基础设施建设股份有限公司的专利证书
CN205776323U | 实用新型 | 2016-12-07 | 预制信息设施基座 | 水利工程;基础;疏浚 | 包建军;彭毓武;耿磊;于国朝 |
CN104278617A | 发明公布 | 2015-01-14 | 一种施工降噪隔离罩 | 顾维永 | |
CN203367958U | 实用新型 | 2013-12-25 | 一种通信管道引上堵头 | 发电、变电或配电 | 刘通 |
CN205776377U | 实用新型 | 2016-12-07 | 一种拼装井台 | 水利工程;基础;疏浚 | 包建军;彭毓武;杨建军 |
CN203462487U | 实用新型 | 2014-03-05 | 一种拼装式预制井 | 水利工程;基础;疏浚 | 邢海生 |
CN203320564U | 实用新型 | 2013-12-04 | 一种预制井口垫圈 | 水利工程;基础;疏浚 | 邢海生 |
CN205881075U | 实用新型 | 2017-01-11 | 智能城市井盖监控系统 | 信号装置 | 周锋;余春容;韩钢;李锦芳 |
CN201535107U | 实用新型 | 2010-07-28 | 一种井盖锁 | 王万愚;翟林波;李国印;徐树清;崔书华 | |
CN205754387U | 实用新型 | 2016-11-30 | 智慧社区公共接入平台 | 电通信技术 | 刘明远;王同周;林文钊 |
CN205742274U | 实用新型 | 2016-11-30 | 预制通信手孔井 | 水利工程;基础;疏浚 | 高福生 |
CN203360986U | 实用新型 | 2013-12-25 | 一种施工降噪隔离罩 | 顾维永 | |
CN205750056U | 实用新型 | 2016-11-30 | 硅芯管模式化窗口 | 光学 | 葛青立 |
CN203583522U | 实用新型 | 2014-05-07 | 一种撬棍式井盖开启器 | 李国印 |
北京信息基础设施建设股份有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
北京京宽网络科技有限公司 | 张翅 | 北京市海淀区彩和坊路10号-1层05房间 | 30.4348% |
北京银行股份有限公司 | 张东宁 | 北京市西城区金融大街甲17号首层 | |
北京金信通联信息科技股份有限公司 | 孙洪波 | 北京市朝阳区楼梓庄路2号院3号楼3层308 | 30.0% |
北京信息基础设施建设股份有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
北京信息基础设施建设股份有限公司北京城市副中心分公司 | 北京市通州区榆景东路6号院75号楼1层101 | 2021-06-25 00:00:00.000 |
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
业务拓展岗 | 1万-1.5万 | 硕士 | 1.按照国家法律法规,推动公司新业务的开... | 2019-07-03 |
投资管理岗 | 5000-10000 | 本科 | 岗位职责:1.负责进行市场拓展和项目开发... | 2017-11-07 |
计划管理岗 | 6001-8000 | 本科 | 岗位职责:(1)参与公司发展战略规划和年... | 2017-11-07 |
安全质量主管岗位 | 6001-8000 | 本科 | 岗位职责:1.负责公司各类工程项目的安全... | 2017-11-07 |
网络规划主管 | 8001-10000 | 硕士 | 岗位职责:1.主持制定公司数据通信网络系... | 2017-11-07 |
光缆工程主管岗位 | 6001-8000 | 本科 | 岗位职责:1.负责公司光缆工程建设、维护... | 2017-11-07 |
运营维护主管岗位 | 6001-8000元 | 本科 |
... | 2016-12-22 |
网络运营主管 | 8001-10000 | 硕士 |
... | 2016-12-22 |
法务管理岗 | 6001-8000元 | 不限 |
... | 2016-12-22 |
造价管理岗 | 6001-8000元 | 本科 |
... | 2016-12-22 |
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
- 深圳信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 广州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 东莞信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 佛山信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 杭州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 苏州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 成都信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 温州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 无锡信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 宁波信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 郑州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 石家庄信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 福州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 中山信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 烟台信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 长沙信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 金华信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 武汉信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 南京信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 潍坊信息传输、计算机服务和软件业黄页