变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人 | 北京崇远万家邻里服务有限责任公司,法人股东,
北京市崇东食品饮料销售中心集体共有股,企业法人,
陈桂莲,自然人股东,
冯卫建,自然人股东,
韩和年,自然人股东,
韩虎林,自然人股东,
侯玉争,自然人股东,
康景娴,自然人股东,
可桂敏,自然人股东,
李翠华,自然人股东,
刘德志,自然人股东,
刘京艳,自然人股东,
孟庆进,自然人股东,
秘京云,自然人股东,
彭同乐,自然人股东,
祁国伟,自然人股东,
苏泽民,自然人股东,
万永华,自然人股东,
王俊英,自然人股东,
王来香,自然人股东,
魏兆敢,自然人股东,
肖秀敏,自然人股东,
杨培漪,自然人股东,
张国英,自然人股东,
郑彩霞,自然人股东 | 北京崇远万家邻里服务有限责任公司,法人股东,
北京市崇东食品饮料销售中心集体共有股,企业法人,
陈桂莲,自然人股东,
陈桂珍,自然人股东, [退出]
陈永红,自然人股东, [退出]
丁贵英,自然人股东, [退出]
冯卫建,自然人股东,
付淑琴,自然人股东, [退出]
韩和年,自然人股东,
韩虎林,自然人股东,
侯玉争,自然人股东,
胡德凤,自然人股东, [退出]
黄少祥,自然人股东, [退出]
霍红,自然人股东, [退出]
贾秀蓉,自然人股东, [退出]
金玉魁,自然人股东, [退出]
康景娴,自然人股东,
柯维刚,自然人股东, [退出]
可桂敏,自然人股东,
孔云英,自然人股东, [退出]
雷金凤,自然人股东, [退出]
李翠华,自然人股东,
李红艳,自然人股东, [退出]
李俊英,自然人股东, [退出]
李学荣,自然人股东, [退出]
刘德志,自然人股东,
刘京艳,自然人股东,
麻志成,自然人股东, [退出]
梅志强,自然人股东, [退出]
孟庆进,自然人股东,
秘京云,自然人股东,
彭同乐,自然人股东,
齐文浩,自然人股东, [退出]
祁国伟,自然人股东,
苏泽民,自然人股东,
孙永红,自然人股东, [退出]
孙智英,自然人股东, [退出]
万永华,自然人股东,
王俊英,自然人股东,
王来香,自然人股东,
魏兆敢,自然人股东,
吴建明,自然人股东, [退出]
肖秀敏,自然人股东,
阎玉秀,自然人股东, [退出]
杨培漪,自然人股东,
于淑芬,自然人股东, [退出]
张国英,自然人股东,
张丽萍,自然人股东, [退出]
张胜利,自然人股东, [退出]
赵秀阑,自然人股东, [退出]
郑彩霞,自然人股东 | 2021-05-25 |
经营范围 | 零售食品;以下限分支机构经营:零售卷烟、雪茄烟、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉);销售五金交电、百货、文化用品;以下限分支机构经营:彩扩;打字;复印;接受委托代办公用电话业务;销售新鲜蔬菜、新鲜水果;出租商业用房;出租办公用房。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;零售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 零售食品;以下限分支机构经营:零售卷烟、雪茄烟、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉);销售五金交电、百货、文化用品;以下限分支机构经营:彩扩;打字;复印;接受委托代办公用电话业务;销售新鲜蔬菜、新鲜水果。零售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2016-06-14 |
经营范围 | 零售食品;以下限分支机构经营:零售卷烟、雪茄烟、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉);销售五金交电、百货、文化用品;以下限分支机构经营:彩扩;打字;复印;接受委托代办公用电话业务;销售新鲜蔬菜、新鲜水果。零售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 零售预包装食品(食品流通许可证有效期至2015年11月30日);以下限分支机构经营:零售卷烟、雪茄烟、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)。销售五金交电、百货、文化用品;以下限分支机构经营:彩扩;打字;复印;接受委托代办公用电话业务;销售新鲜蔬菜、新鲜水果。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2016-01-12 |
投资人 | 北京崇远万家邻里服务有限责任公司 法人股东 [新增]
北京市崇东食品饮料销售中心集体共有股 企业法人
冯卫建 自然人股东
万永华 自然人股东
付淑琴 自然人股东
祁国伟 自然人股东
刘京艳 自然人股东
侯玉争 自然人股东
金玉魁 自然人股东
康景娴 自然人股东
杨培漪 自然人股东
李俊英 自然人股东
彭同乐 自然人股东
黄少祥 自然人股东
雷金凤 自然人股东
梅志强 自然人股东
秘京云 自然人股东
孙永红 自然人股东
王来香 自然人股东
陈桂珍 自然人股东
张丽萍 自然人股东
贾秀蓉 自然人股东
于淑芬 自然人股东
陈永红 自然人股东
韩虎林 自然人股东
刘德志 自然人股东
郑彩霞 自然人股东
李学荣 自然人股东
张国英 自然人股东
张胜利 自然人股东
李红艳 自然人股东
可桂敏 自然人股东
陈桂莲 自然人股东
王俊英 自然人股东
柯维刚 自然人股东
霍红 自然人股东
孙智英 自然人股东
齐文浩 自然人股东
孟庆进 自然人股东
李翠华 自然人股东
丁贵英 自然人股东
魏兆敢 自然人股东
苏泽民 自然人股东
赵秀阑 自然人股东
胡德凤 自然人股东
韩和年 自然人股东
麻志成 自然人股东
孔云英 自然人股东
吴建明 自然人股东
阎玉秀 自然人股东
肖秀敏 自然人股东 | 北京崇远投资经营公司 法人股东 [退出]
北京市崇东食品饮料销售中心集体共有股 企业法人
刘京艳 自然人股东
冯卫建 自然人股东
祁国伟 自然人股东
金玉魁 自然人股东
康景娴 自然人股东
付淑琴 自然人股东
侯玉争 自然人股东
杨培漪 自然人股东
万永华 自然人股东
李俊英 自然人股东
黄少祥 自然人股东
梅志强 自然人股东
彭同乐 自然人股东
雷金凤 自然人股东
陈桂珍 自然人股东
陈桂莲 自然人股东
李红艳 自然人股东
可桂敏 自然人股东
王俊英 自然人股东
柯维刚 自然人股东
张国英 自然人股东
张胜利 自然人股东
贾秀蓉 自然人股东
张丽萍 自然人股东
王来香 自然人股东
于淑芬 自然人股东
韩虎林 自然人股东
刘德志 自然人股东
郑彩霞 自然人股东
秘京云 自然人股东
李学荣 自然人股东
陈永红 自然人股东
孙永红 自然人股东
李翠华 自然人股东
胡德凤 自然人股东
苏泽民 自然人股东
孙智英 自然人股东
齐文浩 自然人股东
阎玉秀 自然人股东
孔云英 自然人股东
魏兆敢 自然人股东
韩和年 自然人股东
霍红 自然人股东
孟庆进 自然人股东
吴建明 自然人股东
赵秀阑 自然人股东
麻志成 自然人股东
丁贵英 自然人股东
肖秀敏 自然人股东 | 2015-08-25 |
投资人 | 北京崇远万家邻里服务有限责任公司,法人股东; 北京市崇东食品饮料销售中心集体共有股,企业法人; 冯卫建,自然人股东; 万永华,自然人股东; 付淑琴,自然人股东; 祁国伟,自然人股东; 刘京艳,自然人股东; 侯玉争,自然人股东; 金玉魁,自然人股东; 康景娴,自然人股东; 杨培漪,自然人股东; 李俊英,自然人股东; 彭同乐,自然人股东; 黄少祥,自然人股东; 雷金凤,自然人股东; 梅志强,自然人股东; 秘京云,自然人股东; 孙永红,自然人股东; 王来香,自然人股东; 陈桂珍,自然人股东; 张丽萍,自然人股东; 贾秀蓉,自然人股东; 于淑芬,自然人股东; 陈永红,自然人股东; 韩虎林,自然人股东; 刘德志,自然人股东; 郑彩霞,自然人股东; 李学荣,自然人股东; 张国英,自然人股东; 张胜利,自然人股东; 李红艳,自然人股东; 可桂敏,自然人股东; 陈桂莲,自然人股东; 王俊英,自然人股东; 柯维刚,自然人股东; 霍红,自然人股东; 孙智英,自然人股东; 齐文浩,自然人股东; 孟庆进,自然人股东; 李翠华,自然人股东; 丁贵英,自然人股东; 魏兆敢,自然人股东; 苏泽民,自然人股东; 赵秀阑,自然人股东; 胡德凤,自然人股东; 韩和年,自然人股东; 麻志成,自然人股东; 孔云英,自然人股东; 吴建明,自然人股东; 阎玉秀,自然人股东; 肖秀敏,自然人股东; | 北京崇远投资经营公司,法人股东; 北京市崇东食品饮料销售中心集体共有股,企业法人; 刘京艳,自然人股东; 冯卫建,自然人股东; 祁国伟,自然人股东; 金玉魁,自然人股东; 康景娴,自然人股东; 付淑琴,自然人股东; 侯玉争,自然人股东; 杨培漪,自然人股东; 万永华,自然人股东; 李俊英,自然人股东; 黄少祥,自然人股东; 梅志强,自然人股东; 彭同乐,自然人股东; 雷金凤,自然人股东; 陈桂珍,自然人股东; 陈桂莲,自然人股东; 李红艳,自然人股东; 可桂敏,自然人股东; 王俊英,自然人股东; 柯维刚,自然人股东; 张国英,自然人股东; 张胜利,自然人股东; 贾秀蓉,自然人股东; 张丽萍,自然人股东; 王来香,自然人股东; 于淑芬,自然人股东; 韩虎林,自然人股东; 刘德志,自然人股东; 郑彩霞,自然人股东; 秘京云,自然人股东; 李学荣,自然人股东; 陈永红,自然人股东; 孙永红,自然人股东; 李翠华,自然人股东; 胡德凤,自然人股东; 苏泽民,自然人股东; 孙智英,自然人股东; 齐文浩,自然人股东; 阎玉秀,自然人股东; 孔云英,自然人股东; 魏兆敢,自然人股东; 韩和年,自然人股东; 霍红,自然人股东; 孟庆进,自然人股东; 吴建明,自然人股东; 赵秀阑,自然人股东; 麻志成,自然人股东; 丁贵英,自然人股东; 肖秀敏,自然人股东; | 2015-08-25 |
董事 经理 监事 | 1 万永华 理事长;
侯玉争 理事;
徐贵玲 理事;
金玉魁 理事; [新增]
刘菊珍 理事;
祁国伟 总经理;
刘京艳 监事会主席;
李俊英 监事;
郭大美 监事 | 1 万永华 理事长;
金玉奎 理事; [退出]
侯玉争 理事;
徐贵玲 理事;
刘菊珍 理事;
祁国伟 总经理;
刘京艳 监事会主席;
李俊英 监事;
郭大美 监事 | 2013-07-25 |
董事 经理 监事 | 万永华* 理事长
侯玉争 理事
徐贵玲 理事
金玉魁 理事 [新增]
刘菊珍 理事
祁国伟 总经理
刘京艳 监事会主席
李俊英 监事
郭大美 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 万永华* 理事长
金玉奎 理事 [退出]
侯玉争 理事
徐贵玲 理事
刘菊珍 理事
祁国伟 总经理
刘京艳 监事会主席
李俊英 监事
郭大美 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-07-25 |
投资人 | 北京崇远投资经营公司 28.71 法人股东
北京市崇东食品饮料销售中心集体共有股 25.79 企业法人
杨培漪 4 自然人股东
侯玉争 4 自然人股东
刘京艳 4 自然人股东
付淑琴 4 自然人股东
冯卫建 4 自然人股东
康景娴 4 自然人股东
万永华 4 自然人股东
金玉魁 4 自然人股东
祁国伟 4 自然人股东
李俊英 3 自然人股东
雷金凤 2 自然人股东
彭同乐 2 自然人股东
梅志强 2 自然人股东
黄少祥 2 自然人股东
李学荣 1.5 自然人股东
张胜利 1.5 自然人股东
张丽萍 1.5 自然人股东
贾秀蓉 1.5 自然人股东
于淑芬 1.5 自然人股东
王来香 1.5 自然人股东
陈桂珍 1.5 自然人股东
孙永红 1.5 自然人股东
可桂敏 1.5 自然人股东
刘德志 1.5 自然人股东
郑彩霞 1.5 自然人股东
张国英 1.5 自然人股东
韩虎林 1.5 自然人股东
李红艳 1.5 自然人股东
王俊英 1.5 自然人股东
柯维刚 1.5 自然人股东
陈桂莲 1.5 自然人股东
陈永红 1.5 自然人股东
秘京云 1.5 自然人股东
苏泽民 1 自然人股东
孔云英 1 自然人股东
麻志成 1 自然人股东
韩和年 1 自然人股东
赵秀阑 1 自然人股东
魏兆敢 1 自然人股东
孟庆进 1 自然人股东
孙智英 1 自然人股东
齐文浩 1 自然人股东
阎玉秀 1 自然人股东
胡德凤 1 自然人股东
吴建明 1 自然人股东
李翠华 1 自然人股东
肖秀敏 1 自然人股东
丁贵英 1 自然人股东
霍红 1 自然人股东 | 北京崇远投资经营公司 28.71 法人股东
北京市崇东食品饮料销售中心集体共有股 25.79 企业法人
祁国伟 4 自然人股东
金玉魁 4 自然人股东
付淑琴 4 自然人股东
康景娴 4 自然人股东
万永华 4 自然人股东
侯玉争 4 自然人股东
刘京艳 4 自然人股东
冯卫建 4 自然人股东
杨培漪 4 自然人股东
李俊英 3 自然人股东
梅志强 2 自然人股东
彭同乐 2 自然人股东
黄少祥 2 自然人股东
雷金凤 2 自然人股东
刘德志 1.5 自然人股东
郑彩霞 1.5 自然人股东
王来香 1.5 自然人股东
陈桂珍 1.5 自然人股东
陈桂莲 1.5 自然人股东
李红艳 1.5 自然人股东
孙永红 1.5 自然人股东
可桂敏 1.5 自然人股东
王俊英 1.5 自然人股东
柯维刚 1.5 自然人股东
张国英 1.5 自然人股东
张胜利 1.5 自然人股东
贾秀蓉 1.5 自然人股东
陈永红 1.5 自然人股东
张丽萍 1.5 自然人股东
李学荣 1.5 自然人股东
秘京云 1.5 自然人股东
韩虎林 1.5 自然人股东
于淑芬 1.5 自然人股东
孟庆进 1 自然人股东
胡德凤 1 自然人股东
阎玉秀 1 自然人股东
齐文浩 1 自然人股东
李翠华 1 自然人股东
孔云英 1 自然人股东
肖秀敏 1 自然人股东
苏泽民 1 自然人股东
赵秀阑 1 自然人股东
丁贵英 1 自然人股东
韩和年 1 自然人股东
孙智英 1 自然人股东
吴建明 1 自然人股东
霍红 1 自然人股东
麻志成 1 自然人股东
魏兆敢 1 自然人股东 | 2013-07-25 |
营业期限 | 50 | - | 2013-07-05 |
投资人 | 北京崇远投资经营公司 28.71 法人股东 [新增]
北京市崇东食品饮料销售中心集体共有股 25.79 企业法人 [新增]
刘京艳 4 自然人股东
冯卫建 4 自然人股东
祁国伟 4 自然人股东
金玉魁 4 自然人股东
康景娴 4 自然人股东
付淑琴 4 自然人股东
侯玉争 4 自然人股东
杨培漪 4 自然人股东
万永华 4 自然人股东
李俊英 3 自然人股东
黄少祥 2 自然人股东
梅志强 2 自然人股东
彭同乐 2 自然人股东
雷金凤 2 自然人股东
陈桂珍 1.5 自然人股东
陈桂莲 1.5 自然人股东
李红艳 1.5 自然人股东
可桂敏 1.5 自然人股东
王俊英 1.5 自然人股东
柯维刚 1.5 自然人股东
张国英 1.5 自然人股东
张胜利 1.5 自然人股东
贾秀蓉 1.5 自然人股东
张丽萍 1.5 自然人股东
王来香 1.5 自然人股东
于淑芬 1.5 自然人股东
韩虎林 1.5 自然人股东
刘德志 1.5 自然人股东
郑彩霞 1.5 自然人股东
秘京云 1.5 自然人股东
李学荣 1.5 自然人股东
陈永红 1.5 自然人股东
孙永红 1.5 自然人股东
李翠华 1 自然人股东
胡德凤 1 自然人股东
苏泽民 1 自然人股东
孙智英 1 自然人股东
齐文浩 1 自然人股东
阎玉秀 1 自然人股东
孔云英 1 自然人股东
魏兆敢 1 自然人股东
韩和年 1 自然人股东
霍红 1 自然人股东
孟庆进 1 自然人股东
吴建明 1 自然人股东
赵秀阑 1 自然人股东
麻志成 1 自然人股东
丁贵英 1 自然人股东
肖秀敏 1 自然人股东 | 崇文副菜总公司 28.71 企业法人 [退出]
东大食品饮料经营部 25.79 企业法人 [退出]
侯玉争 4 自然人股东
刘京艳 4 自然人股东
祁国伟 4 自然人股东
冯卫建 4 自然人股东
金玉魁 4 自然人股东
付淑琴 4 自然人股东
康景娴 4 自然人股东
万永华 4 自然人股东
杨培漪 4 自然人股东
李俊英 3 自然人股东
彭同乐 2 自然人股东
黄少祥 2 自然人股东
梅志强 2 自然人股东
雷金凤 2 自然人股东
柯维刚 1.5 自然人股东
陈桂莲 1.5 自然人股东
郑彩霞 1.5 自然人股东
于淑芬 1.5 自然人股东
秘京云 1.5 自然人股东
陈永红 1.5 自然人股东
李学荣 1.5 自然人股东
陈桂珍 1.5 自然人股东
王俊英 1.5 自然人股东
李红艳 1.5 自然人股东
张胜利 1.5 自然人股东
王来香 1.5 自然人股东
贾秀蓉 1.5 自然人股东
刘德志 1.5 自然人股东
张丽萍 1.5 自然人股东
张国英 1.5 自然人股东
可桂敏 1.5 自然人股东
韩虎林 1.5 自然人股东
孙永红 1.5 自然人股东
赵秀阑 1 自然人股东
霍红 1 自然人股东
韩和年 1 自然人股东
齐文浩 1 自然人股东
吴建明 1 自然人股东
丁贵英 1 自然人股东
麻志成 1 自然人股东
孟庆进 1 自然人股东
胡德凤 1 自然人股东
阎玉秀 1 自然人股东
孙智英 1 自然人股东
孔云英 1 自然人股东
苏泽民 1 自然人股东
肖秀敏 1 自然人股东
魏兆敢 1 自然人股东
李翠华 1 自然人股东 | 2013-07-05 |
经营范围 | 零售预包装食品(食品流通许可证有效期至2015年11月30日);以下限分支机构经营:零售卷烟、雪茄烟、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)。销售五金交电、百货、文化用品;以下限分支机构经营:彩扩;打字;复印;接受委托代办公用电话业务;销售新鲜蔬菜、新鲜水果。未经专项审批的项目除外。 | 零售预包装食品(食品流通许可证有效期至2012年12月1日);以下限分支机构经营:零售卷烟、雪茄烟、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)。销售五金交电、百货、文化用品;以下限分支机构经营:彩扩;打字;复印;接受委托代办公用电话业务;销售新鲜蔬菜、新鲜水果。未经专项审批的项目除外。 | 2013-07-05 |
营业期限 | 50 | | 2013-07-05 |
投资人 | 北京崇远投资经营公司,28.71,法人股东; 北京市崇东食品饮料销售中心集体共有股,25.79,企业法人; 刘京艳,4,自然人股东; 冯卫建,4,自然人股东; 祁国伟,4,自然人股东; 金玉魁,4,自然人股东; 康景娴,4,自然人股东; 付淑琴,4,自然人股东; 侯玉争,4,自然人股东; 杨培漪,4,自然人股东; 万永华,4,自然人股东; 李俊英,3,自然人股东; 黄少祥,2,自然人股东; 梅志强,2,自然人股东; 彭同乐,2,自然人股东; 雷金凤,2,自然人股东; 陈桂珍,1.5,自然人股东; 陈桂莲,1.5,自然人股东; 李红艳,1.5,自然人股东; 可桂敏,1.5,自然人股东; 王俊英,1.5,自然人股东; 柯维刚,1.5,自然人股东; 张国英,1.5,自然人股东; 张胜利,1.5,自然人股东; 贾秀蓉,1.5,自然人股东; 张丽萍,1.5,自然人股东; 王来香,1.5,自然人股东; 于淑芬,1.5,自然人股东; 韩虎林,1.5,自然人股东; 刘德志,1.5,自然人股东; 郑彩霞,1.5,自然人股东; 秘京云,1.5,自然人股东; 李学荣,1.5,自然人股东; 陈永红,1.5,自然人股东; 孙永红,1.5,自然人股东; 李翠华,1,自然人股东; 胡德凤,1,自然人股东; 苏泽民,1,自然人股东; 孙智英,1,自然人股东; 齐文浩,1,自然人股东; 阎玉秀,1,自然人股东; 孔云英,1,自然人股东; 魏兆敢,1,自然人股东; 韩和年,1,自然人股东; 霍红,1,自然人股东; 孟庆进,1,自然人股东; 吴建明,1,自然人股东; 赵秀阑,1,自然人股东; 麻志成,1,自然人股东; 丁贵英,1,自然人股东; 肖秀敏,1,自然人股东; | 崇文副菜总公司,28.71,企业法人; 东大食品饮料经营部,25.79,企业法人; 侯玉争,4,自然人股东; 刘京艳,4,自然人股东; 祁国伟,4,自然人股东; 冯卫建,4,自然人股东; 金玉魁,4,自然人股东; 付淑琴,4,自然人股东; 康景娴,4,自然人股东; 万永华,4,自然人股东; 杨培漪,4,自然人股东; 李俊英,3,自然人股东; 彭同乐,2,自然人股东; 黄少祥,2,自然人股东; 梅志强,2,自然人股东; 雷金凤,2,自然人股东; 柯维刚,1.5,自然人股东; 陈桂莲,1.5,自然人股东; 郑彩霞,1.5,自然人股东; 于淑芬,1.5,自然人股东; 秘京云,1.5,自然人股东; 陈永红,1.5,自然人股东; 李学荣,1.5,自然人股东; 陈桂珍,1.5,自然人股东; 王俊英,1.5,自然人股东; 李红艳,1.5,自然人股东; 张胜利,1.5,自然人股东; 王来香,1.5,自然人股东; 贾秀蓉,1.5,自然人股东; 刘德志,1.5,自然人股东; 张丽萍,1.5,自然人股东; 张国英,1.5,自然人股东; 可桂敏,1.5,自然人股东; 韩虎林,1.5,自然人股东; 孙永红,1.5,自然人股东; 赵秀阑,1,自然人股东; 霍红,1,自然人股东; 韩和年,1,自然人股东; 齐文浩,1,自然人股东; 吴建明,1,自然人股东; 丁贵英,1,自然人股东; 麻志成,1,自然人股东; 孟庆进,1,自然人股东; 胡德凤,1,自然人股东; 阎玉秀,1,自然人股东; 孙智英,1,自然人股东; 孔云英,1,自然人股东; 苏泽民,1,自然人股东; 肖秀敏,1,自然人股东; 魏兆敢,1,自然人股东; 李翠华,1,自然人股东; | 2013-07-05 |