北京月盛斋清真食品有限公司是北京市一家专营清真肉食品的国有控股企业,隶属北京二商集团,是国家商务部确认的中华企业,是国家民委和北京市民委确认的民族定点生产企业。主要生产经销生鲜冷却牛、羊肉精加工系列包装产品及“月盛斋”中、西式熟肉制品。公司于2003年通过了ISO9001质量管理体系的认证,2004年通过了肉制品食品质量安全(QS)市场准入,2006年4月“月盛斋”被评为2005年度北京市商标,2006年6月通过了HACCP食品安全管理体系的认证。
多年来,北京月盛斋清真食品有限公司始终承担着北京市信仰伊斯兰教的少数民族群众日常生活清真肉食品供应,承担着中央、北京市重要会议和“亚运会”、“世妇会”、“大运会”、“奥运会”等国际性大型活动的供应工作。产品深受广大消费者,特别是信仰伊斯兰教少数民族群众的欢迎。
北京月盛斋清真食品有限公司以“承百年基业,创民族品牌”为经营理念,以“至清至真、至诚至信”为企业精神,在继承中发展,在创新中开拓,努力使“月盛斋”成为北京市清真肉食品行业的领跑者,争创“中华清真食品第一品牌”。
北京月盛斋清真食品有限公司(冷冻厂)位于北京南三、四环之间,是拥有亚洲Zui大的清真食品仓储冷库。公司本着“客户第一,诚信至上”的原则,与多家知名企业建立了长期的合作关系。库温保证在零下20度。冷库以主库15000吨为依托和2000吨群库的仓储条件,为您提供冷冻食品仓储和全天候机械化的优质服务。欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务!相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 北京月盛斋清真食品有限公司 |
简称: | 月盛斋清真食品 |
主要经营产品: | 食品仓储 ; 清真肉食品 ; 大型食品冷库 ; 仓储服务 ; 冷库出租 ; 食品储存 ; 出租冷库 ; 仓储 ; 冷库 |
经营范围: | 销售牛羊肉、食品、禽类、水产品、蔬菜;餐饮服务(含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品);加工制造速冻食品、动物油脂、黄油、熟肉制品;冷藏保温货物运输;仓储;商品配送;货物进出口、代理进出口、技术进出口;出租办公用房;销售日用品(仅限分支机构经营)、粮食。(其中非货币出资751.43万元)(企业依法自主选择... |
营业执照号码: | 110000006072771 |
发证机关: | 北京市丰台区市场监督管理局 |
核准日期: | 2014-06-24 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2003年08月18日 |
职员人数: | 100人 |
注册资本: | 2255.889 万元 (万元) |
所属分类: | 牛肉公司 » 丰台区牛肉公司 |
所属城市: | 北京企业网 » 丰台区 » 丰台区丰台 |
顺企编码: | 17483167 |
北京月盛斋清真食品有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
北京二商肉类食品集团有限公司 | 100% | 人民币32844.608000万元 |
北京月盛斋清真食品有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
注册资本 | 32844.608万( + 1054.62686% ) | 2844.608万 | 2021-12-23 |
董事(理事)、经理、监事 | 常宏志, 王宗秀, 周玉柱 [新增] | 常宏志, 李茜, [退出] 王宗秀 | 2021-09-23 |
注册资本 | 2844.608万( + 7.97083% ) | 2634.608万 | 2021-07-26 |
董事(理事)、经理、监事 | 常宏志, [新增] 李茜, 王宗秀 [新增] | 曹江, [退出] 崔世富, [退出] 郭振荣, [退出] 雷阳, [退出] 李有军, [退出] 李茜, 刘东林, [退出] 刘想, [退出] 王福柱, [退出] 王卫东 [退出] | 2021-06-15 |
经营范围 | 销售牛羊肉、食品、禽类、水产品、蔬菜;餐饮服务(含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品);冷藏保温货物运输;仓储;大牲畜批发和进出口;货物进出口、代理进出口、技术进出口;出租办公用房;机动车停车管理服务;销售日用品、粮食;牛的饲养(限分支机构经营);商品配送;技术服务;技术转让;技术咨询;技术开发;技术推广;承办展览展示;生产食品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 销售牛羊肉、食品、禽类、水产品、蔬菜;餐饮服务(含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品);加工制造速冻食品、动物油脂、黄油、熟肉制品;冷藏保温货物运输;仓储;大牲畜批发和进出口;货物进出口、代理进出口、技术进出口;出租办公用房;机动车停车管理服务;销售日用品、粮食;牛的饲养(限分支机构经营);商品配送;技术服务;技术转让;技术咨询;技术开发;技术推广;承办展览展示。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2021-06-15 |
法定代表人 | 王宗秀 | - | 2021-06-15 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 其他有限责任公司 | 2021-02-20 |
投资人 | 北京二商肉类食品集团有限公司 企业法人 [新增] | 北京二商肉类食品集团有限公司,企业法人, 王福柱,自然人股东, [退出] 正镶白旗伊盛肉类有限责任公司,企业法人, [退出] 中国食品集团有限公司,企业法人 [退出] | 2021-02-20 |
投资人 | 北京二商肉类食品集团有限公司 企业法人 [新增] 正镶白旗伊盛肉类有限责任公司 企业法人 王福柱 自然人股东 中国食品集团有限公司 企业法人 | 北京二商集团有限责任公司 企业法人 [退出] 正镶白旗伊盛肉类有限责任公司 企业法人 王福柱 自然人股东 中国食品集团有限公司 企业法人 | 2020-08-14 |
投资人 | 北京二商集团有限责任公司,企业法人, 王福柱,自然人股东, 正镶白旗伊盛肉类有限责任公司,企业法人, 中国食品集团有限公司,企业法人 | 白萍,自然人股东, [退出] 北京二商集团有限责任公司,企业法人, 雷阳,自然人股东, [退出] 马建云,自然人股东, [退出] 满开涛,自然人股东, [退出] 史建军,自然人股东, [退出] 王福柱,自然人股东, 正镶白旗伊盛肉类有限责任公司,企业法人, 中国食品集团有限公司,企业法人 | 2020-06-11 |
投资人 | 北京二商集团有限责任公司 企业法人 正镶白旗伊盛肉类有限责任公司 企业法人 王福柱 自然人股东 中国食品集团有限公司 企业法人 [新增] | 北京二商集团有限责任公司 企业法人 正镶白旗伊盛肉类有限责任公司 企业法人 王福柱 自然人股东 中国食品集团公司 企业法人 [退出] 史建军 自然人股东 [退出] 白萍 自然人股东 [退出] 雷阳 自然人股东 [退出] 马建云 自然人股东 [退出] 满开涛 自然人股东 [退出] | 2020-06-11 |
注册资本 | 2634.608( + 16.78802% ) | 2255.889 | 2019-09-06 |
注册资本 | 2634.608万( + 16.78802% ) | 2255.889万 | 2019-09-06 |
注册资本 | 2634.608万元( + 16.78802% ) | 2255.889万元 | 2019-09-06 |
经营范围 | 销售牛羊肉、食品、禽类、水产品、蔬菜;餐饮服务(含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品);加工制造速冻食品、动物油脂、黄油、熟肉制品;冷藏保温货物运输。仓储;大牲畜批发和进出口;货物进出口、代理进出口、技术进出口;出租办公用房;机动车停车管理服务;销售日用品、粮食;牛的饲养(限分支机构经营);商品配送;技术服务;技术转让;技术咨询;技术开发;技术推广;承办展览展示。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 销售牛羊肉、食品、禽类、水产品、蔬菜;餐饮服务(含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品);加工制造速冻食品、动物油脂、黄油、熟肉制品;冷藏保温货物运输。仓储;大牲畜批发和进出口;货物进出口、代理进出口、技术进出口;出租办公用房;机动车停车管理服务;销售日用品、粮食;牛的饲养(限分支机构经营)。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2018-08-06 |
经营范围 | 销售牛羊肉、食品、禽类、水产品、蔬菜;餐饮服务(含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品);加工制造速冻食品、动物油脂、黄油、熟肉制品;冷藏保温货物运输。仓储;大牲畜批发和进出口;货物进出口、代理进出口、技术进出口;出租办公用房;机动车停车管理服务;销售日用品、粮食;牛的饲养(限分支机构经营)。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 销售牛羊肉、食品、禽类、水产品、蔬菜;餐饮服务(含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品);加工制造速冻食品、动物油脂、黄油、熟肉制品;冷藏保温货物运输。仓储;商品配送;货物进出口、代理进出口、技术进出口;出租办公用房;销售日用品(仅限分支机构经营)、粮食。(其中非货币出资751.43万元)企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2018-07-30 |
股东改变姓名或名称 | 白萍,自然人股东, 北京二商集团有限责任公司,企业法人, 雷阳,自然人股东, 马建云,自然人股东, 满开涛,自然人股东, 史建军,自然人股东, 王福柱,自然人股东, 正镶白旗伊盛肉类有限责任公司,企业法人, 中国食品集团有限公司,企业法人 [新增] | 白萍,自然人股东, 北京二商集团有限责任公司,企业法人, 雷阳,自然人股东, 马建云,自然人股东, 满开涛,自然人股东, 史建军,自然人股东, 王福柱,自然人股东, 正镶白旗伊盛肉类有限责任公司,企业法人, 中国食品集团公司,企业法人 [退出] | 2018-04-20 |
股东改变姓名或名称 | 白萍 正镶白旗伊盛肉类有限责任公司 中国食品集团有限公司 [新增] 雷阳 王福柱 史建军 满开涛 马建云 北京二商集团有限责任公司 | 北京二商集团有限责任公司 正镶白旗伊盛肉类有限责任公司 王福柱 中国食品集团公司 [退出] 史建军 白萍 雷阳 马建云 满开涛 | 2018-04-20 |
董事(理事)、经理、监事 | 李有军 董事长; 刘想 董事; 刘东林 董事; [新增] 崔世富 董事; 雷阳 董事; 王卫东 董事; 王福柱 董事; 雷阳 经理; 曹江 监事会主席; 李茜 监事; [新增] 郭振荣 监事 | 李有军 董事长; 崔世富 董事; 王卫东 董事; 王福柱 董事; 白萍 董事; [退出] 雷阳 董事; 刘想 董事; 雷阳 经理; 曹江 监事会主席; 赵立江 监事; [退出] 郭振荣 监事 | 2017-12-07 |
董事(理事)、经理、监事 | 曹江, 崔世富, 郭振荣, 雷阳, 李有军, 李茜, [新增] 刘东林, [新增] 刘想, 王福柱, 王卫东 | 白萍, [退出] 曹江, 崔世富, 郭振荣, 雷阳, 李有军, 刘想, 王福柱, 王卫东, 赵立江 [退出] | 2017-12-07 |
董事(理事)、经理、监事 | 李有军 董事长 王福柱 董事 王卫东 董事 崔世富 董事 雷阳 董事 刘东林 董事 [新增] 刘想 董事 雷阳 经理 曹江 监事会主席 郭振荣 监事 李茜 监事 [新增] 注:标有标志的为法定代表人 | 李有军 董事长 雷阳 董事 崔世富 董事 刘想 董事 王福柱 董事 王卫东 董事 白萍 董事 [退出] 雷阳 经理 曹江 监事会主席 赵立江 监事 [退出] 郭振荣 监事 注:标有标志的为法定代表人 | 2017-12-07 |
董事(理事)、经理、监事 | 李有军 董事长; 崔世富 董事; 王卫东 董事; 王福柱 董事; 白萍 董事; 雷阳 董事; [新增] 刘想 董事; [新增] 雷阳 经理; [新增] 曹江 监事会主席; [新增] 赵立江 监事; 郭振荣 监事 | 李有军 董事长; 史建军 董事; [退出] 崔世富 董事; 王卫东 董事; 白萍 董事; 常来发 董事; [退出] 王福柱 董事; 史建军 总经理; [退出] 孔德序 监事; [退出] 赵立江 监事; 郭振荣 监事 | 2017-03-17 |
董事(理事)、经理、监事 | 白萍, 曹江, [新增] 崔世富, 郭振荣, 雷阳, [新增] 李有军, 刘想, [新增] 王福柱, 王卫东, 赵立江 | 白萍, 常来发, [退出] 崔世富, 郭振荣, 孔德序, [退出] 李有军, 史建军, [退出] 王福柱, 王卫东, 赵立江 | 2017-03-17 |
董事(理事)、经理、监事 | 李有军 董事长 雷阳 董事 [新增] 崔世富 董事 刘想 董事 [新增] 王福柱 董事 王卫东 董事 白萍 董事 雷阳 经理 [新增] 曹江 监事会主席 [新增] 赵立江 监事 郭振荣 监事 注:标有标志的为法定代表人 | 李有军 董事长 白萍 董事 王福柱 董事 常来发 董事 [退出] 王卫东 董事 崔世富 董事 史建军 董事 [退出] 史建军 总经理 [退出] 赵立江 监事 孔德序 监事 [退出] 郭振荣 监事 注:标有标志的为法定代表人 | 2017-03-17 |
董事(理事)、经理、监事 | 李有军 董事长; 史建军 董事; 崔世富 董事; 王卫东 董事; 白萍 董事; 常来发 董事; 王福柱 董事; 史建军 总经理; 孔德序 监事; 赵立江 监事; 郭振荣 监事 | 李有军 董事长; 常来发 董事; 王福柱 董事; 史建军 董事; 白萍 董事; 崔世富 董事; 王卫东 董事; 史建军 总经理; 赵立江 监事; 孔德序 监事; 郭振荣 监事 | 2016-11-28 |
股东改变姓名或名称 | 白萍,自然人股东, 北京二商集团有限责任公司,企业法人, 雷阳,自然人股东, 马建云,自然人股东, 满开涛,自然人股东, 史建军,自然人股东, 王福柱,自然人股东, 正镶白旗伊盛肉类有限责任公司,企业法人, [新增] 中国食品集团公司,企业法人 | 白萍,自然人股东, 北京二商集团有限责任公司,企业法人, 雷阳,自然人股东, 马建云,自然人股东, 满开涛,自然人股东, 内蒙古正镶白旗伊盛肉类有限责任公司,企业法人, [退出] 史建军,自然人股东, 王福柱,自然人股东, 锡林郭勒乌珠穆沁羊业振远有限责任公司,企业法人, [退出] 中国食品集团公司,企业法人 | 2016-11-28 |
董事(理事)、经理、监事 | 白萍, 常来发, 崔世富, 郭振荣, 孔德序, 李有军, 史建军, 王福柱, 王卫东, 赵立江 | 白萍, 常来发, 崔世富, 郭振荣, 孔德序, 李有军, 史建军, 王福柱, 王卫东, 赵立江 | 2016-11-28 |
股东改变姓名或名称 | 北京二商集团有限责任公司 正镶白旗伊盛肉类有限责任公司 [新增] 王福柱 中国食品集团公司 史建军 白萍 雷阳 马建云 满开涛 | 北京二商集团有限责任公司 内蒙古正镶白旗伊盛肉类有限责任公司 [退出] 王福柱 中国食品集团公司 锡林郭勒乌珠穆沁羊业振远有限责任公司 [退出] 史建军 马建云 满开涛 白萍 雷阳 | 2016-11-28 |
股东改变姓名或名称 | 北京二商集团有限责任公司 正镶白旗伊盛肉类有限责任公司 [新增] 王福柱 中国食品集团公司 史建军 白萍 [新增] 雷阳 [新增] 马建云 满开涛 | 北京二商集团有限责任公司 内蒙古正镶白旗伊盛肉类有限责任公司 [退出] 王福柱 锡林郭勒乌珠穆沁羊业振远有限责任公司 [退出] 中国食品集团公司 史建军 张庆祥 [退出] 宋振峰 [退出] 满开涛 马建云 | 2016-11-28 |
投资人 | 变更后(注:标有标志的为法定代表人) 李有军 董事长 白萍 董事 王福柱 董事 常来发 董事 王卫东 董事 崔世富 董事 史建军 董事 史建军 总经理 赵立江 监事 孔德序 监事 郭振荣 监事 | 变更前(注:标有标志的为法定代表人) 李有军 董事长 史建军 董事 白萍 董事 常来发 董事 王福柱 董事 王卫东 董事 崔世富 董事 史建军 总经理 孔德序 监事 赵立江 监事 郭振荣 监事 | 2016-11-28 |
董事(理事)、经理、监事 | 李有军 董事长 白萍 董事 王福柱 董事 常来发 董事 王卫东 董事 崔世富 董事 史建军 董事 史建军 总经理 赵立江 监事 孔德序 监事 郭振荣 监事 注:标有标志的为法定代表人 | 李有军 董事长 史建军 董事 白萍 董事 常来发 董事 王福柱 董事 王卫东 董事 崔世富 董事 史建军 总经理 孔德序 监事 赵立江 监事 郭振荣 监事 注:标有标志的为法定代表人 | 2016-11-28 |
投资人 | 北京二商集团有限责任公司 企业法人 正镶白旗伊盛肉类有限责任公司 企业法人 [新增] 王福柱 自然人股东 中国食品集团公司 企业法人 史建军 自然人股东 白萍 自然人股东 雷阳 自然人股东 马建云 自然人股东 满开涛 自然人股东 | 北京二商集团有限责任公司 企业法人 内蒙古正镶白旗伊盛肉类有限责任公司 企业法人 [退出] 王福柱 自然人股东 中国食品集团公司 企业法人 锡林郭勒乌珠穆沁羊业振远有限责任公司 企业法人 [退出] 史建军 自然人股东 马建云 自然人股东 满开涛 自然人股东 白萍 自然人股东 雷阳 自然人股东 | 2016-11-28 |
经营范围 | 销售牛羊肉、食品、禽类、水产品、蔬菜;餐饮服务(含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品);加工制造速冻食品、动物油脂、黄油、熟肉制品;冷藏保温货物运输。仓储;商品配送;货物进出口、代理进出口、技术进出口;出租办公用房;销售日用品(仅限分支机构经营)、粮食。(其中非货币出资751.43万元)企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 销售牛羊肉、食品、禽类、水产品、蔬菜;餐饮服务(含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品);加工制造速冻食品、动物油脂、黄油、熟肉制品;冷藏保温货物运输。仓储;商品配送;货物进出口、代理进出口、技术进出口;出租办公用房;销售日用品(仅限分支机构经营)。(其中非货币出资751.43万元) | 2016-11-28 |
投资人 | 北京二商集团有限责任公司,企业法人; 正镶白旗伊盛肉类有限责任公司,企业法人; 王福柱,自然人股东; 中国食品集团公司,企业法人; 史建军,自然人股东; 白萍,自然人股东; 雷阳,自然人股东; 马建云,自然人股东; 满开涛,自然人股东; | 北京二商集团有限责任公司,企业法人; 内蒙古正镶白旗伊盛肉类有限责任公司,企业法人; 王福柱,自然人股东; 中国食品集团公司,企业法人; 锡林郭勒乌珠穆沁羊业振远有限责任公司,企业法人; 史建军,自然人股东; 马建云,自然人股东; 满开涛,自然人股东; 白萍,自然人股东; 雷阳,自然人股东; | 2016-11-28 |
股东改变姓名或名称 | 2016-11-28 | ||
董事(理事)、经理、监事 | 白萍,董事; 王福柱,董事; 常来发,董事; 王卫东,董事; 崔世富,董事; 史建军,董事; 史建军,总经理; 赵立江,监事; 孔德序,监事; 郭振荣,监事; | 史建军,董事; 白萍,董事; 常来发,董事; 王福柱,董事; 王卫东,董事; 崔世富,董事; 史建军,总经理; 孔德序,监事; 赵立江,监事; 郭振荣,监事; | 2016-11-28 |
投资人 | 北京二商集团有限责任公司,企业法人; 内蒙古正镶白旗伊盛肉类有限责任公司,企业法人; 王福柱,自然人股东; 中国食品集团公司,企业法人; 锡林郭勒乌珠穆沁羊业振远有限责任公司,企业法人; 史建军,自然人股东; 马建云,自然人股东; 满开涛,自然人股东; 白萍,自然人股东; 雷阳,自然人股东; | 北京二商集团有限责任公司,企业法人; 内蒙古正镶白旗伊盛肉类有限责任公司,企业法人; 王福柱,自然人股东; 中国食品集团公司,企业法人; 锡林郭勒乌珠穆沁羊业振远有限责任公司,企业法人; 史建军,自然人股东; 张庆祥,自然人股东; 宋振峰,自然人股东; 马建云,自然人股东; 满开涛,自然人股东; | 2014-06-24 |
投资人 | 变更后(注:标有标志的为法定代表人) 李有军 董事长 白萍 董事 王福柱 董事 常来发 董事 王卫东 董事 崔世富 董事 史建军 董事 史建军 总经理 赵立江 监事 孔德序 监事 郭振荣 监事 | 变更前(注:标有标志的为法定代表人) 李有军 董事长 史建军 董事 白萍 董事 常来发 董事 王福柱 董事 王卫东 董事 崔世富 董事 史建军 总经理 孔德序 监事 赵立江 监事 郭振荣 监事 | 2014-06-24 |
投资人 | 北京二商集团有限责任公司 企业法人 内蒙古正镶白旗伊盛肉类有限责任公司 企业法人 王福柱 自然人股东 中国食品集团公司 企业法人 锡林郭勒乌珠穆沁羊业振远有限责任公司 企业法人 史建军 自然人股东 马建云 自然人股东 满开涛 自然人股东 白萍 自然人股东 [新增] 雷阳 自然人股东 [新增] | 北京二商集团有限责任公司 企业法人 内蒙古正镶白旗伊盛肉类有限责任公司 企业法人 王福柱 自然人股东 中国食品集团公司 企业法人 锡林郭勒乌珠穆沁羊业振远有限责任公司 企业法人 史建军 自然人股东 张庆祥 自然人股东 [退出] 宋振峰 自然人股东 [退出] 马建云 自然人股东 满开涛 自然人股东 | 2014-06-24 |
董事(理事)、经理、监事 | 李有军 董事长 史建军 董事 常来发 董事 王卫东 董事 崔世富 董事 张庆祥 董事 王福柱 董事 史建军 总经理 孔德序 监事 郭振荣 监事 孙连生 监事 注:标有标志的为法定代表人 | 李有军 董事长 史建军 董事 常来发 董事 王卫东 董事 崔世富 董事 张庆祥 董事 王福柱 董事 史建军 总经理 孔德序 监事 郭振荣 监事 孙连生 监事 注:标有标志的为法定代表人 | 2014-02-28 |
投资人 | 北京二商集团有限责任公司 企业法人 [新增] 内蒙古正镶白旗伊盛肉类有限责任公司 企业法人 [新增] 王福柱 自然人股东 [新增] 锡林郭勒乌珠穆沁羊业振远有限责任公司 企业法人 [新增] 中国食品集团公司 企业法人 [新增] 史建军 自然人股东 [新增] 张庆祥 自然人股东 [新增] 宋振峰 自然人股东 [新增] 满开涛 自然人股东 [新增] 马建云 自然人股东 [新增] | 无 | 2014-02-28 |
注册资本 | 2255.889( + 25.22768% ) | 1801.43 | 2014-01-17 |
董事(理事)、经理、监事 | 李有军 董事长; 常来发 董事; 王福柱 董事; 史建军 董事; 白萍 董事; [新增] 崔世富 董事; 王卫东 董事; 史建军 总经理; 赵立江 监事; [新增] 孔德序 监事; 郭振荣 监事 | 李有军 董事长; 张庆祥 董事; [退出] 崔世富 董事; 王卫东 董事; 史建军 董事; 常来发 董事; 王福柱 董事; 史建军 总经理; 郭振荣 监事; 孔德序 监事; 孙连生 监事 [退出] | 2014-01-17 |
实收资本(金) | 2255.889( + 25.22768% ) | 1801.43 | 2014-01-17 |
董事(理事)、经理、监事 | 李有军 董事长 史建军 董事 白萍 董事 [新增] 常来发 董事 王福柱 董事 王卫东 董事 崔世富 董事 史建军 总经理 孔德序 监事 赵立江 监事 [新增] 郭振荣 监事 注:标有标志的为法定代表人 | 李有军 董事长 常来发 董事 史建军 董事 张庆祥 董事 [退出] 崔世富 董事 王福柱 董事 王卫东 董事 史建军 总经理 郭振荣 监事 孙连生 监事 [退出] 孔德序 监事 注:标有标志的为法定代表人 | 2014-01-17 |
认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间 | 北京二商集团有限责任公司 991.43( + 31.9391% ) 企业法人 内蒙古正镶白旗伊盛肉类有限责任公司 291.42( + 25.23421% ) 企业法人 王福柱 290.53( + 25.22845% ) 自然人股东 中国食品集团公司 209.52( + 25.2361% ) 企业法人 锡林郭勒乌珠穆沁羊业振远有限责任公司 200 企业法人 史建军 103.99( + 33.32051% ) 自然人股东 张庆祥 53 自然人股东 宋振峰 52 自然人股东 马建云 39( + 290% ) 自然人股东 满开涛 25 自然人股东 | 北京二商集团有限责任公司 751.43 企业法人 内蒙古正镶白旗伊盛肉类有限责任公司 232.7 企业法人 王福柱 232 自然人股东 锡林郭勒乌珠穆沁羊业振远有限责任公司 200 企业法人 中国食品集团公司 167.3 企业法人 史建军 78 自然人股东 张庆祥 53 自然人股东 宋振峰 52 自然人股东 满开涛 25 自然人股东 马建云 10 自然人股东 | 2014-01-17 |
实收资本(金) | 2255.889 万元( + 25.22768% ) | 1801.43 万元 | 2014-01-17 |
注册资本 | 2255.889万元( + 25.22768% ) | 1801.43万元 | 2014-01-17 |
注册资本 | 2255.889 万元 | 1801.43 万元 | 2014-01-17 |
实收资本(金) | 2255.889 万元 | 1801.43 万元 | 2014-01-17 |
认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间 | 北京二商集团有限责任公司,991.43,企业法人; 内蒙古正镶白旗伊盛肉类有限责任公司,291.42,企业法人; 王福柱,290.53,自然人股东; 中国食品集团公司,209.52,企业法人; 锡林郭勒乌珠穆沁羊业振远有限责任公司,200,企业法人; 史建军,103.99,自然人股东; 张庆祥,53,自然人股东; 宋振峰,52,自然人股东; 马建云,39,自然人股东; 满开涛,25,自然人股东; | 北京二商集团有限责任公司,751.43,企业法人; 内蒙古正镶白旗伊盛肉类有限责任公司,232.7,企业法人; 王福柱,232,自然人股东; 锡林郭勒乌珠穆沁羊业振远有限责任公司,200,企业法人; 中国食品集团公司,167.3,企业法人; 史建军,78,自然人股东; 张庆祥,53,自然人股东; 宋振峰,52,自然人股东; 满开涛,25,自然人股东; 马建云,10,自然人股东; | 2014-01-17 |
董事(理事)、经理、监事 | 史建军,董事; 白萍,董事; 常来发,董事; 王福柱,董事; 王卫东,董事; 崔世富,董事; 史建军,总经理; 孔德序,监事; 赵立江,监事; 郭振荣,监事; | 常来发,董事; 史建军,董事; 张庆祥,董事; 崔世富,董事; 王福柱,董事; 王卫东,董事; 史建军,总经理; 郭振荣,监事; 孙连生,监事; 孔德序,监事; | 2014-01-17 |
经营范围 | 销售牛羊肉、食品、禽类、水产品、蔬菜;餐饮服务(含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品);加工制造速冻食品、动物油脂、黄油、熟肉制品;冷藏保温货物运输。仓储;商品配送;货物进出口、代理进出口、技术进出口;出租办公用房;销售日用品(仅限分支机构经营)。(其中非货币出资751.43万元) | 销售牛羊肉、食品、禽类、水产品、蔬菜;餐饮服务(含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品);加工制造速冻食品、动物油脂、黄油、熟肉制品;冷藏保温货物运输。仓储;商品配送;货物进出口、代理进出口、技术进出口;出租办公用房。(其中非货币出资751.43万元。) | 2011-11-23 |
董事(理事)、经理、监事 | 常来发,董事; 史建军,董事; 张庆祥,董事; 崔世富,董事; 王福柱,董事; 王卫东,董事; 史建军,总经理; 郭振荣,监事; 孙连生,监事; 孔德序,监事; | 史建军,董事; 常来发,董事; 王卫东,董事; 崔世富,董事; 张庆祥,董事; 王福柱,董事; 史建军,总经理; 孔德序,监事; 郭振荣,监事; 孙连生,监事; | 2011-11-23 |
董事(理事)、经理、监事 | 李有军 董事长; 张庆祥 董事; 崔世富 董事; 王卫东 董事; 史建军 董事; 常来发 董事; 王福柱 董事; 史建军 总经理; 郭振荣 监事; 孔德序 监事; 孙连生 监事 | 李有军 董事长; 常来发 董事; 张庆祥 董事; 崔世富 董事; 史建军 董事; 王卫东 董事; 王福柱 董事; 史建军 总经理; 孙连生 监事; 郭振荣 监事; 孔德序 监事 | 2011-11-23 |
董事(理事)、经理、监事 | 李有军 董事长 常来发 董事 史建军 董事 张庆祥 董事 崔世富 董事 王福柱 董事 王卫东 董事 史建军 总经理 郭振荣 监事 孙连生 监事 孔德序 监事 注:标有标志的为法定代表人 | 李有军 董事长 史建军 董事 常来发 董事 王卫东 董事 崔世富 董事 张庆祥 董事 王福柱 董事 史建军 总经理 孔德序 监事 郭振荣 监事 孙连生 监事 注:标有标志的为法定代表人 | 2011-11-23 |
董事(理事)、经理、监事 | 李有军 董事长; 崔世富 董事; 王卫东 董事; 常来发 董事; 张庆祥 董事; 王福柱 董事; 史建军 董事; 史建军 总经理; 郭振荣 监事; 孔德序 监事; 孙连生 监事 | 李有军 董事长; 常来发 董事; 张庆祥 董事; 崔世富 董事; 史建军 董事; 王卫东 董事; 王福柱 董事; 史建军 总经理; 孙连生 监事; 郭振荣 监事; 孔德序 监事 | 2011-05-30 |
董事(理事)、经理、监事 | 李有军 董事长 崔世富 董事 王卫东 董事 常来发 董事 张庆祥 董事 王福柱 董事 史建军 董事 史建军 总经理 郭振荣 监事 孔德序 监事 孙连生 监事 注:标有标志的为法定代表人 | 李有军 董事长 常来发 董事 张庆祥 董事 崔世富 董事 史建军 董事 王卫东 董事 王福柱 董事 史建军 总经理 孙连生 监事 郭振荣 监事 孔德序 监事 注:标有标志的为法定代表人 | 2011-05-30 |
投资人 | 北京二商集团有限责任公司 751.43 企业法人 内蒙古正镶白旗伊盛肉类有限责任公司 232.7 企业法人 王福柱 232 自然人股东 锡林郭勒乌珠穆沁羊业振远有限责任公司 200 企业法人 中国食品集团公司 167.3 企业法人 史建军 78 自然人股东 张庆祥 53 自然人股东 宋振峰 52 自然人股东 满开涛 25 自然人股东 马建云 10 自然人股东 | 北京二商集团有限责任公司 751.43 企业法人 内蒙古正镶白旗伊盛肉类有限责任公司 232.7 企业法人 王福柱 232 自然人股东 锡林郭勒乌珠穆沁羊业振远有限责任公司 200 企业法人 中国食品集团公司 167.3 企业法人 史建军 78 自然人股东 张庆祥 53 自然人股东 宋振峰 52 自然人股东 满开涛 25 自然人股东 马建云 10 自然人股东 | 2011-05-30 |
经营范围 | 销售牛羊肉、食品、禽类、水产品、蔬菜;餐饮服务(含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品);加工制造速冻食品、动物油脂、黄油、熟肉制品;冷藏保温货物运输。仓储;商品配送;货物进出口、代理进出口、技术进出口;出租办公用房。(其中非货币出资751.43万元。) | 销售牛羊肉、食品、禽类、水产品;加工制造速冻食品、动物油脂、黄油、熟肉制品;冷藏保温货物运输。仓储;商品配送;货物进出口、代理进出口、技术进出口。(其中非货币出资751.43万元。) | 2011-05-30 |
董事(理事)、经理、监事 | - | 李有军 董事长; 常来发 董事; 张庆祥 董事; 崔世富 董事; 史建军 董事; 王卫东 董事; 王福柱 董事; 史建军 总经理; 孙连生 监事; 郭振荣 监事; 孔德序 监事 | 2010-12-01 |
北京月盛斋清真食品有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
李有军 | 董事长 |
白萍 | 董事 |
常来发 | 董事 |
崔世富 | 董事 |
史建军 | 董事 |
王福柱 | 董事 |
王卫东 | 董事 |
史建军 | 总经理 |
郭振荣 | 监事 |
孔德序 | 监事 |
赵立江 | 监事 |
北京月盛斋清真食品有限公司的行政处罚
北京月盛斋清真食品有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
16059106 | 月盛斋 始于清乾隆四十年 公元1775年 | 餐饮住宿 | 43 | 驳回复审中 | 2014-12-31 | |
10787159 | 月盛斋 始于清乾隆四十年(公元1775年) | 食品 | 29 | 商标已注册 | 2012-04-18 | |
7223703 | 月盛斋 始于清乾隆四十年公元年 1775 | 餐饮住宿 | 43 | 商标无效 | 2009-02-27 | |
4196975 | 月顺斋 | 食品 | 29 | 商标已注册 | 2004-07-30 | |
4196977 | 月盛斋 | 啤酒饮料 | 32 | 商标已注册 | 2004-07-30 | |
4196976 | 月胜斋 | 食品 | 29 | 商标无效 | 2004-07-30 | |
4196980 | 月盛斋 | 饲料种籽 | 31 | 商标已注册 | 2004-07-30 | |
4197083 | 月顺斋 | 方便食品 | 30 | 商标已注册 | 2004-07-30 | |
4196978 | 月盛斋 | 啤酒饮料 | 32 | 商标已注册 | 2004-07-30 | |
4196979 | 月盛斋 | 饲料种籽 | 31 | 商标已注册 | 2004-07-30 | |
4196982 | 月盛斋 | 方便食品 | 30 | 商标已注册 | 2004-07-30 | |
4197084 | 月胜斋 | 方便食品 | 30 | 商标无效 | 2004-07-30 | |
4196981 | 月盛斋 | 方便食品 | 30 | 商标已注册 | 2004-07-30 | |
4196983 | 月盛斋 | 食品 | 29 | 商标续展中 | 2004-07-30 | |
4196984 | 月盛斋 | 食品 | 29 | 商标已注册 | 2004-07-30 | |
955962 | 月盛斋 | 材料加工 | 40 | 商标续展完成 | 1995-04-12 | |
859212 | 月盛斋 | 食品 | 29 | 商标续展中 | 1994-09-19 | |
791133 | 月盛斋 | 方便食品 | 30 | 商标续展完成 | 1994-02-23 | |
642189 | 正阳门 | 食品 | 29 | 商标续展完成 | 1992-05-29 | |
290424 | 正阳门 | 食品 | 29 | 商标续展完成 | 1986-10-20 |
北京月盛斋清真食品有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
北京月盛斋清真食品有限公司第十专营店 | 北京市丰台区京铁家园二区八号楼底商 | 2006-02-07 00:00:00.000 |
北京月盛斋清真食品有限公司第十专营店 | 北京市丰台区京铁家园二区八号楼底商 | |
北京月盛斋清真食品有限公司第一专营店 | 北京市东城区前门大街1号 | 2005-03-29 00:00:00.000 |
北京月盛斋清真食品有限公司第二专营店 | 北京市丰台区南顶路6号 | 2006-08-18 00:00:00.000 |
北京月盛斋清真食品有限公司第七专营店 | 北京市海淀区罗庄宏嘉丽园3座首层4号 | 2005-10-18 00:00:00.000 |
北京月盛斋清真食品有限公司第十一专营店 | 北京市丰台区万年花城4-3-114底商 | 2006-05-09 00:00:00.000 |
北京月盛斋清真食品有限公司第七专营店 | 北京市海淀区罗庄宏嘉丽园3座首层4号 | |
北京月盛斋清真食品有限公司第九专营店 | 北京市宣武区福长街33号一层 | 2006-01-16 00:00:00.000 |
北京月盛斋清真食品有限公司第八专营店 | 北京市朝阳区柳芳南里13号楼一层底商 | 2005-12-23 00:00:00.000 |
北京月盛斋清真食品有限公司三丰里专营店 | 北京市朝阳区三丰里锅炉房对面平房1f03 | 2015-05-14 00:00:00.000 |
北京月盛斋清真食品有限公司第三专营店 | 北京市东城区朝阳门内南小街18号楼06号首层 | 2005-06-23 00:00:00.000 |
北京月盛斋清真食品有限公司西安分公司 | 西安市莲湖区西羊市88号 | 2005-05-25 00:00:00.000 |
北京月盛斋清真食品有限公司白旗分公司 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇南街 | 2018-03-08 00:00:00.000 |
北京月盛斋清真食品有限公司餐饮三分店 | 北京市房山区长阳镇怡和北路3号院1号楼A座1层6号 | 2019-12-12 00:00:00.000 |
北京月盛斋清真食品有限公司德胜门第四专营店 | 北京市西城区北三环中路14号德胜饭店一层1-7、1-8、1-9(注册地址) | 2023-03-17 00:00:00.000 |
北京月盛斋清真食品有限公司餐饮一分店 | 北京市通州区梨园镇李老公庄村委会东50米1023号(注册地址) | 2018-12-29 00:00:00.000 |
北京月盛斋清真食品有限公司的法律诉讼:
文书名称 | 日期 | 编号 |
北京月盛斋清真食品有限公司与北京市联友力建筑设备租赁有限公司租赁合同纠纷执行裁定书 | 2015-06-16 | (2015)丰执字第00324-1号 |
人才招聘
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
配菜打荷 | 4千-6千 | 不限 | 1、每天按照要求切、配菜,准备好当天销售... | 2019-09-03 |
法务助理 | 4千-6千 | 大专 | 岗位职责:1、熟悉食品行业相关法律,能独... | 2019-08-12 |
办公室文员 | 6千-8千 | 本科 | 岗位职责:(必须是党员)看清楚再投简历1... | 2019-07-26 |
销售主管/渠道主管(外阜,国企肉制品行业) | 大专 |
... | 2016-12-29 | |
渠道主管/经理(国企,食品行业) | 大专 |
... | 2016-12-29 | |
资深采购(肉制品,国企) | 4001-6000元 | 大专 |
... | 2016-12-29 |
生产助理(食品公司) | 4001-6000元 | 大专 |
... | 2016-12-29 |
外贸专员(牛羊肉国际贸易) | 4001-6000元 | 本科 |
... | 2016-12-29 |
国际贸易专员(食品行业) | 4001-6000元 | 本科 |
... | 2016-12-29 |
促销员/兼职/短促 | 2001-4000元 | 大专 |
... | 2016-12-29 |
本页是 [北京月盛斋清真食品有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。