变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事 经理 监事 | 陈盟,
苏永生*, [新增]
王兵全 [新增] | 陈盟*,
胡琳琳 [退出] | 2019-08-27 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 陈盟 执行董事 2 苏永生* 经理 3 王兵全 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 陈盟* 执行董事 2 陈盟* 经理 3 胡琳琳 监事 | 2019-08-27 |
董事 经理 监事 | 陈盟,苏永生*,王兵全 | 陈盟*,胡琳琳 | 2019-08-27 |
董事 经理 监事 | 陈盟 执行董事
苏永生* 经理 [新增]
王兵全 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 陈盟* 执行董事
陈盟* 经理
胡琳琳 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-08-27 |
投资人 | 陕西华盟投资有限责任公司 企业法人
苏永生 自然人股东 [新增]
陈盟 自然人股东 | 陕西华盟投资有限责任公司 企业法人
陈盟 自然人股东 | 2019-08-27 |
法定代表人 | 苏永生 | 陈盟 | 2019-08-27 |
经营范围 | 销售煤炭及煤制品(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);普通货物运输;加工门窗(限分支机构经营);生产门窗、家具、家居用品(限分支机构经营)。销售机械设备、纺织品、五金、交电、金属材料、文化用品、体育用品、工艺品、家具;仓储服务;技术开发、技术咨询;租赁机械设备(不含汽车租赁)。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 销售煤炭及煤制品;普通货物运输;加工门窗(限分支机构经营);生产门窗、家具、家居用品(限分支机构经营)。销售机械设备、纺织品、五金、交电、金属材料、文化用品、体育用品、工艺品、家具;仓储服务;技术开发、技术咨询;租赁机械设备(不含汽车租赁)。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2017-04-13 |
董事 经理 监事 | 陈盟*,
胡琳琳 | 陈盟,
胡琳琳,
刘昕, [退出]
苗清云* [退出] | 2015-09-24 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 陈盟* 执行董事 2 陈盟* 经理 3 胡琳琳 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 苗清云* 董事长 2 刘昕 副董事长 3 胡琳琳 董事 4 刘昕 经理 5 陈盟 监事 | 2015-09-24 |
董事 经理 监事 | 陈盟*,胡琳琳 | 胡琳琳,刘昕,陈盟,苗清云* | 2015-09-24 |
投资人 | 陕西华盟投资有限责任公司 企业法人
陈盟 自然人股东 [新增] | 陕西华盟投资有限责任公司 企业法人
苗清云 自然人股东 [退出] | 2015-09-24 |
投资人 | 变更后(注:标有*标志的为法定代表人)
陈盟* 执行董事
陈盟* 经理
胡琳琳 监事 | 变更前(注:标有*标志的为法定代表人)
苗清云* 董事长 [退出]
刘昕 副董事长 [退出]
胡琳琳 董事
刘昕 经理 [退出]
陈盟 监事 | 2015-09-24 |
董事 经理 监事 | 陈盟* 执行董事
陈盟* 经理
胡琳琳 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 苗清云* 董事长 [退出]
刘昕 副董事长 [退出]
胡琳琳 董事
刘昕 经理 [退出]
陈盟 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-09-24 |
投资人 | 陕西华盟投资有限责任公司 企业法人 [名称变更]
陈盟 自然人股东 [新增] | 北京华盟投资有限责任公司 企业法人
苗清云 自然人股东 [退出] | 2015-09-24 |
法定代表人 | 陈盟 | 苗清云 | 2015-09-24 |
住所 | 北京市海淀区双清路3号35029室 | 北京市海淀区宝盛里19号楼319号 | 2015-09-24 |
投资人 | 陕西华盟投资有限责任公司,企业法人; 陈盟,自然人股东; | 北京华盟投资有限责任公司,企业法人; 苗清云,自然人股东; | 2015-09-24 |
董事(理事)、经理、监事 | 胡琳琳,监事; | 刘昕,副董事长; 胡琳琳,董事; 刘昕,经理; 陈盟,监事; | 2015-09-24 |
投资人 | 陈盟 自然人股东 [新增]
苗清云 自然人股东 [新增] | 无 | 2014-02-28 |
股东改变姓名或名称 | 苗清云苗清云 [新增] | - | 2013-04-28 |
股东改变姓名或名称 | 陕西华盟投资有限责任公司 950 企业法人 [名称变更]
苗清云 50 自然人股东 | 北京华盟投资有限责任公司 950 企业法人
苗清云 50 自然人股东 | 2013-04-28 |
股东改变姓名或名称 | 陕西华盟投资有限责任公司 [名称变更]
苗清云 | 北京华盟投资有限责任公司
苗清云 | 2013-04-28 |
股东改变姓名或名称 | 陕西华盟投资有限责任公司 [新增]
苗清云 | 陈盟 [退出]
苗清云 | 2013-04-28 |
住所 | | | 2013-04-28 |
股东改变姓名或名称 | 陕西华盟投资有限责任公司 | 陈盟 | 2013-04-28 |
经营范围 | 销售煤炭及煤制品;普通货物运输;加工门窗(限分支机构经营);生产门窗、家具、家居用品(限分支机构经营)。销售机械设备、纺织品、五金、交电、金属材料、文化用品、体育用品、工艺品、家具;仓储服务;技术开发、技术咨询;租赁机械设备(不含汽车租赁)。(未取得行政许可的项目除外) | 销售煤炭及煤制品;普通货物运输;加工门窗(限分支机构经营);生产门窗、家具、家居用品(限分支机构经营)。销售机械设备;技术开发。(法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。) | 2013-04-28 |
住所 | 北京市海淀区宝盛里19号楼319号 | 北京市海淀区王庄路15号清华同方科技大厦B座16层 | 2013-04-28 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 苗清云* 董事长 2 刘昕 副董事长 3 胡琳琳 董事 4 刘昕 经理 5 陈盟 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 王敏* 董事长 2 刘昕 副董事长 3 胡琳琳 董事 4 刘昕 经理 5 陈盟 监事 | 2010-07-06 |
投资人 | 北京华盟投资有限责任公司 950 企业法人
苗清云 50 自然人股东 [新增] | 北京华盟投资有限责任公司 950 企业法人
王敏 50 自然人股东 [退出] | 2010-07-06 |
经营范围 | 销售煤炭及煤制品;普通货物运输;加工门窗(限分支机构经营);生产门窗、家具、家居用品(限分支机构经营)。销售机械设备;技术开发。(法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。) | 销售煤炭及煤制品;普通货物运输;加工门窗(限分支机构经营);生产门窗、家具、家居用品(限分支机构经营);加工门窗(限分支机构经营)。销售机械电子设备、纺织品、五金、交电、金属材料、文化体育用品、工艺美术品、橡胶制品、塑料制品、家具;仓储;技术开发、咨询服务;法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。 | 2010-07-06 |
法定代表人 | 苗清云 | 王敏 | 2010-07-06 |
董事 经理 监事 | 苗清云* 董事长 [新增]
刘昕 副董事长
胡琳琳 董事
刘昕 经理
陈盟 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 王敏* 董事长 [退出]
刘昕 副董事长
胡琳琳 董事
刘昕 经理
陈盟 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2010-07-06 |
法定代表人 | | | 2010-07-06 |
投资人 | 北京华盟投资有限责任公司,950,企业法人; 苗清云,50,自然人股东; | 北京华盟投资有限责任公司,950,企业法人; 王敏,50,自然人股东; | 2010-07-06 |
董事(理事)、经理、监事 | 刘昕,副董事长; 胡琳琳,董事; 刘昕,经理; 陈盟,监事; | 刘昕,副董事长; 胡琳琳,董事; 刘昕,经理; 陈盟,监事; | 2010-07-06 |
认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间,投资人 | 北京华盟投资有限责任公司,950,企业法人; 王敏,50,自然人股东; | 陈盟,790,自然人股东; 王敏,150,自然人股东; 胡琳琳,30,自然人股东; 刘昕,30,自然人股东; | 2010-06-02 |
实缴的出资方式 实缴的出资时间 实缴的出资额 投资人 认缴的出资方式 认缴的出资时间 认缴的出资额 | 北京华盟投资有限责任公司 950 企业法人 [新增]
王敏 50( - 66.66667% ) 自然人股东 | 陈盟 790 自然人股东 [退出]
王敏 150 自然人股东
胡琳琳 30 自然人股东 [退出]
刘昕 30 自然人股东 [退出] | 2010-06-02 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2010-06-02 |
经营范围 | 销售煤炭及煤制品;普通货物运输;加工门窗(限分支机构经营);生产门窗、家具、家居用品(限分支机构经营);加工门窗(限分支机构经营)。销售机械电子设备、纺织品、五金、交电、金属材料、文化体育用品、工艺美术品、橡胶制品、塑料制品、家具;仓储;技术开发、咨询服务;法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。 | 销售煤炭及煤制品;普通货物运输;加工门窗(限分支机构经营);生产门窗、家具、家居用品(限分支机构经营)。加工门窗(限分支机构经营);生产门窗、家具、家居用品(限分支机构经营)。销售机械电子设备、纺织品、五金、交电、金属材料、文化体育用品、工艺美术品、橡胶制品、塑料制品、家具;仓储;技术开发、咨询服务;法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。 | 2010-06-02 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 王敏* 董事长 2 刘昕 副董事长 3 胡琳琳 董事 4 刘昕 经理 5 陈盟 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 苗清云* 执行董事 2 苗清云* 总经理 3 马宁 监事 | 2009-09-15 |
董事 经理 监事 | 王敏* 董事长 [新增]
刘昕 副董事长 [新增]
胡琳琳 董事 [新增]
刘昕 经理 [新增]
陈盟 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 苗清云* 执行董事 [退出]
苗清云* 总经理 [退出]
马宁 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2009-09-15 |
投资人 | 陈盟 790( - 16.84211% ) 自然人股东
王敏 150 自然人股东 [新增]
胡琳琳 30 自然人股东 [新增]
刘昕 30 自然人股东 [新增] | 陈盟 950 自然人股东
苗清云 50 自然人股东 [退出] | 2009-09-15 |
法定代表人 | 王敏 | 苗清云 | 2009-09-15 |
投资人 | | | 2009-09-15 |
董事(理事)、经理、监事 | | | 2009-09-15 |