变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
法定代表人变更 | 徐利江 | 华德员 | 2020-06-16 |
高级管理人员备案 | 姓名: 徐利江; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]
姓名: 徐利江; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
姓名: 胡庆锋; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 姓名: 华德员; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]
姓名: 华德员; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]
姓名: 胡庆锋; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 2020-06-16 |
投资人备案 | 企业名称: 慈溪市中金国盛置业有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***% [新增] | 企业名称: 利顺集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***% [退出] | 2018-11-30 |
法定代表人变更 | 华德员 | 苏秀英 | 2018-11-30 |
高级管理人员备案 | 姓名: 胡庆锋; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 苏秀英; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 苏秀英; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增] | 姓名: 胡庆锋; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 华建峰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 华建峰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出] | 2016-09-18 |
法定代表人变更 | 苏秀英 | 华建峰 | 2016-09-18 |
组织机构变更 | 姓名: 胡庆锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 苏秀英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 苏秀英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增] | 姓名: 胡庆锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 华建峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 华建峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出] | 2016-09-18 |
| 姓名: 胡庆锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 苏秀英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 苏秀英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 | 姓名: 胡庆锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 华建峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 华建峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 | 2016-09-18 |
组织机构变更 | 姓名: 胡庆锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 苏秀英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 苏秀英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 | 姓名: 胡庆锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 华建峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 华建峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 | 2016-09-18 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 华建峰 | 岑海霞 | 2015-12-29 |
| 姓名: 胡庆锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 华建峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 华建峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
| 姓名: 胡庆锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 岑海霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 岑锰锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
| 2015-12-29 |
| 统一社会信用代码:9********73906B | 注册号:********84192
组织机构代码证:无 | 2015-12-29 |
组织机构变更 | 姓名: 胡庆锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 华建峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 华建峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
| 姓名: 胡庆锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 岑海霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 岑锰锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
| 2015-12-29 |
高级管理人员备案 | 姓名: 胡庆锋; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 华建峰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 华建峰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增] | 姓名: 胡庆锋; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 岑海霞; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 岑锰锋; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出] | 2015-12-29 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********73906B | 注册号:********84192
组织机构代码证:无 | 2015-12-29 |
组织机构变更 | 姓名: 胡庆锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 华建峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 华建峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增] | 姓名: 胡庆锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 岑海霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 岑锰锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出] | 2015-12-29 |
高级管理人员备案 | 监事:胡庆锋 | 监事:沈贺芳 | 2014-03-10 |
| 监事:胡庆锋 | 监事:沈贺芳 | 2014-03-10 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 岑海霞 | 华建峰 | 2012-08-07 |
| 姓名: 沈贺芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 岑海霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 岑锰锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
| 姓名: 华建峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 沈贺芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 岑锰锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
| 2012-08-07 |
组织机构变更 | 姓名: 沈贺芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 岑海霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 岑锰锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
| 姓名: 华建峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 沈贺芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 岑锰锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
| 2012-08-07 |
高级管理人员备案 | 姓名: 沈贺芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 岑海霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 岑锰锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 | 姓名: 华建峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 沈贺芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 岑锰锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 | 2012-08-07 |
组织机构变更 | 姓名: 沈贺芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 岑海霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 岑锰锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 | 姓名: 华建峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 沈贺芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 岑锰锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 | 2012-08-07 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 汽车配件、摩托车配件、五金交电、建筑材料、棉纱及制品、化学纤维、化工原料批发、零售;代客户购买车辆服务。 | 一般经营项目: 一般经营项目:汽车配件、摩托车配件、五金交电、建筑材料、棉纱及制品、化学纤维、化工原料批发、零售;代客户购买车辆服务。 | 2012-08-07 |
投资人变更 | 企业名称: 利顺集团有限公司; 出资额: ***; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [新增] | 企业名称: 浙江利顺投资发展有限公司; 出资额: ***; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [退出] | 2009-08-10 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 利顺集团有限公司; 出资额: 100; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人
| 企业名称: 浙江利顺投资发展有限公司; 出资额: 100; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人
| 2009-08-10 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 浙江利顺投资发展有限公司; 出资额: 100; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人
| 姓名: 华建峰; 出资额: 40; 百分比: 40%
企业名称: 慈溪市华顺汽车贸易有限公司; 出资额: 60; 百分比: 60%; 法人性质: 企业法人
| 2009-07-21 |
投资人变更 | 企业名称: 浙江利顺投资发展有限公司; 出资额: ***; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [新增] | 姓名: 华建峰; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
企业名称: 慈溪市华顺汽车贸易有限公司; 出资额: **; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出] | 2009-07-21 |
企业类型变更 | 一人有限责任公司(私营法人独资) | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | 2009-07-21 |