变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1吴健执行董事兼总经理;2杨飞监事; | 1杨美鑫执行董事兼总经理;2杨飞监事; | 2021-04-01 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 吴健 | 杨美鑫 | 2021-04-01 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 吴健执行董事兼总经理 [新增]
杨飞监事 | 杨美鑫执行董事兼总经理 [退出]
杨飞监事 | 2021-04-01 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司; | 1大连星海实业发展有限公司; | 2020-04-28 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司; [新增] | 大连星海实业发展有限公司; [退出] | 2020-04-28 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1大连星海实业发展有限公司; | 1大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司; | 2020-04-17 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 大连星海实业发展有限公司; [新增] | 大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司; [退出] | 2020-04-17 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司; | 1大连星海实业发展有限公司; | 2020-03-20 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司; [新增] | 大连星海实业发展有限公司; [退出] | 2020-03-20 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 杨美鑫 | 姚瑶 | 2018-12-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1杨美鑫执行董事兼总经理;2杨飞监事; | 1姚瑶执行董事兼总经理;2杨飞监事; | 2018-12-29 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1大连星海实业发展有限公司; | 1大连市星海实业发展总公司; | 2018-12-29 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 大连星海实业发展有限公司; [名称变更] | 大连市星海实业发展总公司; | 2018-12-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 杨美鑫执行董事兼总经理 [新增]
杨飞监事 | 姚瑶执行董事兼总经理 [退出]
杨飞监事 | 2018-12-29 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 姚瑶 | 原翼 | 2017-11-13 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1姚瑶执行董事兼总经理;2杨飞监事; | 1原翼执行董事兼总经理;2于莉监事; | 2017-11-13 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姚瑶执行董事兼总经理 [新增]
杨飞监事 [新增] | 原翼执行董事兼总经理 [退出]
于莉监事 [退出] | 2017-11-13 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 姚瑶 | 原翼 | 2017-11-12 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1姚瑶执行董事兼总经理;2杨飞监事; | 1原翼执行董事兼总经理;2于莉监事; | 2017-11-12 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1大连市星海实业发展总公司; | 1韩洪海;2原翼; | 2016-09-30 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1大连市星海实业发展总公司; | 1韩洪海;2原翼; | 2016-09-30 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 大连市星海实业发展总公司; [新增] | 韩洪海; [退出]
原翼; [退出] | 2016-09-30 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-09-30 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-09-29 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1大连市星海实业发展总公司; | 1韩洪海;2原翼; | 2016-09-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1于莉监事;2原翼执行董事兼总经理; | 1于莉监事;2刘海军执行董事兼总经理; | 2016-07-27 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1韩洪海;2原翼; | 1韩洪海;2刘海军; | 2016-07-27 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 原翼 | 刘海军 | 2016-07-27 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1韩洪海;2原翼; | 1韩洪海;2刘海军; | 2016-07-27 |
联络员备案 | 刘丽萍 | - | 2016-07-27 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 韩洪海;
原翼; [新增] | 韩洪海;
刘海军; [退出] | 2016-07-27 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 于莉监事
原翼执行董事兼总经理 [新增] | 于莉监事
刘海军执行董事兼总经理 [退出] | 2016-07-27 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1韩洪海;2原翼; | 1韩洪海;2刘海军; | 2016-07-26 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1于莉监事;2原翼执行董事兼总经理; | 1于莉监事;2刘海军执行董事兼总经理; | 2016-07-26 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限、合伙期限等变更) | 2004-11-04/2024-11-03 | 2004-11-04/2014-11-03 | 2014-11-10 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2004-11-04/2024-11-03 | 2004-11-04/2014-11-03 | 2014-11-09 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.刘海军认缴出资额:5600实缴出资额:5600,2.韩洪海认缴出资额:2400实缴出资额:2400 | 1.刘海军认缴出资额:5600实缴出资额:5600,2.张志新认缴出资额:2400实缴出资额:2400 | 2010-05-31 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 刘海军认缴出资额:5600实缴出资额:5600,
韩洪海认缴出资额:2400实缴出资额:2400 | 刘海军认缴出资额:5600实缴出资额:5600,
张志新认缴出资额:2400实缴出资额:2400 | 2010-05-31 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.刘海军 认缴出资额: 5600 实缴出资额: 5600,2.韩洪海 认缴出资额: 2400 实缴出资额: 2400 | 1.刘海军 认缴出资额: 5600 实缴出资额: 5600,2.张志新 认缴出资额: 2400 实缴出资额: 2400 | 2010-05-31 |
实收资本变更 | 8000 | 73000 | 2008-08-15 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.刘海军 认缴出资额: 5600 实缴出资额: 5600,2.张志新 认缴出资额: 2400 实缴出资额: 2400 | 1.刘海军 认缴出资额: 40600 实缴出资额: 40600,2.张志新 认缴出资额: 32400 实缴出资额: 32400 | 2008-08-15 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 大连市沙河口区中山路576-18号 | 大连市沙河口区太原街138号 | 2008-08-15 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.刘海军认缴出资额:5600实缴出资额:5600,2.张志新认缴出资额:2400实缴出资额:2400 | 1.刘海军认缴出资额:40600实缴出资额:40600,2.张志新认缴出资额:32400实缴出资额:32400 | 2008-08-15 |
注册资本变更(注册资本、注册资金、成员出资总额等变更) | 8000 | 73000 | 2008-08-15 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 8000( - 89411% ) | 73000 | 2008-08-15 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 刘海军认缴出资额:5600实缴出资额:5600,
张志新认缴出资额:2400实缴出资额:2400 | 刘海军认缴出资额:40600实缴出资额:40600,
张志新认缴出资额:32400实缴出资额:32400 | 2008-08-15 |
实收资本变更 | 8000( - 89411% ) | 73000 | 2008-08-15 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.刘海军认缴出资额:40600实缴出资额:40600,2.张志新认缴出资额:32400实缴出资额:32400 | 1.刘海军认缴出资额:35000实缴出资额:35000,2.张志新认缴出资额:32400实缴出资额:32400,3.刘达认缴出资额:5600实缴出资额:5600 | 2008-01-10 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1.刘海军 职务: 执行董事兼总经理 法定代表人标志: 是,2.于莉 职务: 监事 法定代表人标志: 否 | 1.刘达 职务: 执行董事兼总经理 法定代表人标志: 是,2.于莉 职务: 监事 法定代表人标志: 否 | 2008-01-10 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 刘海军认缴出资额:40600实缴出资额:40600,
张志新认缴出资额:32400实缴出资额:32400 | 刘海军认缴出资额:35000实缴出资额:35000,
张志新认缴出资额:32400实缴出资额:32400,
刘达认缴出资额:5600实缴出资额:5600 | 2008-01-10 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘海军职务:执行董事兼总经理法定代表人标志:是, [新增]
于莉职务:监事法定代表人标志:否 | 刘达职务:执行董事兼总经理法定代表人标志:是, [退出]
于莉职务:监事法定代表人标志:否 | 2008-01-10 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘海军 | 刘达 | 2008-01-10 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 大连市沙河口区太原街138号 | 大连市沙河口区中山路576-18号 | 2008-01-10 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.刘海军 认缴出资额: 40600 实缴出资额: 40600,2.张志新 认缴出资额: 32400 实缴出资额: 32400 | 1.刘海军 认缴出资额: 35000 实缴出资额: 35000,2.张志新 认缴出资额: 32400 实缴出资额: 32400,3.刘达 认缴出资额: 5600 实缴出资额: 5600 | 2008-01-10 |
实收资本变更 | 73000 | 8000 | 2007-12-29 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.张志新 认缴出资额: 32400 实缴出资额: 32400,2.刘达 认缴出资额: 5600 实缴出资额: 5600,3.刘海军 认缴出资额: 35000 实缴出资额: 35000 | 1.张志新 认缴出资额: 2400 实缴出资额: 2400,2.刘达 认缴出资额: 5600 实缴出资额: 5600 | 2007-12-29 |
注册资本变更(注册资本、注册资金、成员出资总额等变更) | 73000 | 8000 | 2007-12-29 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.张志新认缴出资额:32400实缴出资额:32400,2.刘达认缴出资额:5600实缴出资额:5600,3.刘海军认缴出资额:35000实缴出资额:35000 | 1.张志新认缴出资额:2400实缴出资额:2400,2.刘达认缴出资额:5600实缴出资额:5600 | 2007-12-29 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 张志新认缴出资额:32400实缴出资额:32400,
刘达认缴出资额:5600实缴出资额:5600,
刘海军认缴出资额:35000实缴出资额:35000 | 张志新认缴出资额:2400实缴出资额:2400,
刘达认缴出资额:5600实缴出资额:5600 | 2007-12-29 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 73000( + 812.5% ) | 8000 | 2007-12-29 |
实收资本变更 | 73000( + 812.5% ) | 8000 | 2007-12-29 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 项目及实业投资;投资项目分析;受托理财服务;相关信息咨询;货物及技术进出口、国内一般贸易(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营);房地产开发及销售(凭资质证经营) | 项目及实业投资;投资项目分析;受托理财服务;相关信息咨询;货物及技术进出口、国内一般贸易(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营);房地产开发(凭资质证经营) | 2007-03-13 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 项目及实业投资;投资项目分析;受托理财服务;相关信息咨询;货物及技术进出口、国内一般贸易(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营);房地产开发及销售(凭资质证经营)*** | 项目及实业投资;投资项目分析;受托理财服务;相关信息咨询;货物及技术进出口、国内一般贸易(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营);房地产开发(凭资质证经营)*** | 2007-03-13 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1.于莉 职务: 监事 法定代表人标志: 否,2.刘达 职务: 执行董事兼总经理 法定代表人标志: 是 | 1.宫仁美 职务: 监事 法定代表人标志: 否,2.卢士涛 职务: 总经理 法定代表人标志: 否,3.卢士涛 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是 | 2006-12-30 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 项目及实业投资;投资项目分析;受托理财服务;相关信息咨询;货物及技术进出口、国内一般贸易(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营);房地产开发(凭资质证经营)*** | 项目及实业投资;投资项目分析;受托理财服务;相关信息咨询;货物及技术进出口、国内一般贸易(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)*** | 2006-12-30 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 大连市沙河口区中山路576-18号 | 大连市西岗区先进街30号 | 2006-12-30 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.刘达 认缴出资额: 5600 实缴出资额: 5600,2.张志新 认缴出资额: 2400 实缴出资额: 2400 | 1.卢士涛 认缴出资额: 2400 实缴出资额: 0,2.大连环宇能源有限公司 认缴出资额: 5600 实缴出资额: 0 | 2006-12-30 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 项目及实业投资;投资项目分析;受托理财服务;相关信息咨询;货物及技术进出口、国内一般贸易(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营);房地产开发(凭资质证经营) | 项目及实业投资;投资项目分析;受托理财服务;相关信息咨询;货物及技术进出口、国内一般贸易(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营) | 2006-12-30 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.刘达认缴出资额:5600实缴出资额:5600,2.张志新认缴出资额:2400实缴出资额:2400 | 1.卢士涛认缴出资额:2400实缴出资额:0,2.大连环宇能源有限公司认缴出资额:5600实缴出资额:0 | 2006-12-30 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 刘达 | 卢士涛 | 2006-12-30 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 刘达认缴出资额:5600实缴出资额:5600,
张志新认缴出资额:2400实缴出资额:2400 | 卢士涛认缴出资额:2400实缴出资额:0,
大连环宇能源有限公司认缴出资额:5600实缴出资额:0 | 2006-12-30 |
市场主体类型变更 | 自然人出资有限责任公司 | 非自然人出资有限责任公司 | 2006-12-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 于莉职务:监事法定代表人标志:否, [新增]
刘达职务:执行董事兼总经理法定代表人标志:是 [新增] | 宫仁美职务:监事法定代表人标志:否, [退出]
卢士涛职务:总经理法定代表人标志:否, [退出]
卢士涛职务:执行董事法定代表人标志:是 [退出] | 2006-12-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:卢士涛;性别:男;职务:总经理;住所:大连市沙河口区;证件名称:身份证;证件号码:;产生方式:选举 [新增]
姓名:卢士涛;性别:男;职务:执行董事;住所:大连市沙河口区;证件名称:身份证;证件号码:;产生方式:选举 [新增]
姓名:宫仁美;性别:女;职务:监事;住所:大连市秀月街;证件名称:身份证;证件号码:;产生方式:选举 [新增] | 姓名:孙雅琴;性别:女;职务:监事;住所:大连市中山区北斗街号;证件名称:身份证;证件号码:7;产生方式:选举 [退出]
姓名:王润祥;性别:男;职务:董事;住所:大连市民生街号;证件名称:身份证;证件号码:;产生方式:选举 [退出]
姓名:杨晓巍;性别:女;职务:总经理;住所:大连市沙河口区;证件名称:身份证;证件号码:;产生方式:聘用 [退出]
姓名:杨晓巍;性别:女;职务:执行董事;住所:大连市沙河口区;证件名称:身份证;证件号码:;产生方式:选举 [退出] | 2005-11-02 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东类型:自然人;外地驻连码:沙河口区;股东名称:卢士涛;注册号/证件号:;股份数:0;出资额:2400;占百分比:30;住所:大连市沙河口区
股东类型:法人;外地驻连码:大连市;股东名称:大连环宇能源有限公司;注册号/证件号:72;股份数:0;出资额:5600;占百分比:70;住所:大连保税区中轻大厦5#楼631室 | 股东类型:自然人;外地驻连码:;股东名称:杨晓巍;注册号/证件号:;股份数:0;出资额:4800;占百分比:60;住所:大连市沙河口区
股东类型:自然人;外地驻连码:;股东名称:王润祥;注册号/证件号:;股份数:0;出资额:3200;占百分比:40;住所:大连市民生街67号 | 2005-11-02 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 姓名:卢士涛;
性别:男;
证件名称:身份证;
证件号码:;
产生方式:选举;
联系电话:82403787;
住所:大连市沙河口区;
任命(聘用)单位:; | 姓名:杨晓巍;
性别:女;
证件名称:身份证;
证件号码:;
产生方式:选举;
联系电话:82403787;
住所:大连市沙河口区;
任命(聘用)单位:; | 2005-11-02 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 姓名:卢士涛;
性别:男;
证件名称:身份证;
证件号码:;
产生方式:选举;
联系电话:82403787;
住所:大连市沙河口区;
任命(聘用)单位:; | 杨晓巍 | 2005-11-02 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 姓名:卢士涛;性别:男;证件名称:身份证;证件号码:******;产生方式:选举;联系电话:******7;住所:大连市沙河口区;任命(聘用)单位:; | 杨晓巍 | 2005-11-02 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 姓名:卢士涛;性别:男;证件名称:身份证;证件号码:******;产生方式:选举;联系电话:******7;住所:大连市沙河口区;任命(聘用)单位:; | 姓名:杨晓巍;性别:女;证件名称:身份证;证件号码:******;产生方式:选举;联系电话:******7;住所:大连市沙河口区;任命(聘用)单位:; | 2005-11-02 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1: 股东类型:自然人;外地驻连码:沙河口区;股东名称:卢士涛;注册号/证件号:210204650828577;股份数:0;出资额:2400;占百分比:30;住所:大连市沙河口区。
2: 股东类型:法人;外地驻连码:大连市;股东名称:大连环宇能源有限公司;注册号/证件号:2102422101772;股份数:0;出资额:5600;占百分比:70;住所:大连保税区中轻大厦5#楼631室。
| 1: 股东类型:自然人;外地驻连码:;股东名称:杨晓巍;注册号/证件号:210203720204006;股份数:0;出资额:4800;占百分比:60;住所:大连市沙河口区。
2: 股东类型:自然人;外地驻连码:;股东名称:王润祥;注册号/证件号:210202580107271;股份数:0;出资额:3200;占百分比:40;住所:大连市民生街67号。
| 2005-11-02 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1:姓名:卢士涛;性别:男; 职务:总经理;住所:大连市沙河口区;证件名称:身份证;证件号码:******;产生方式:选举。
2:姓名:卢士涛;性别:男; 职务:执行董事;住所:大连市沙河口区;证件名称:身份证;证件号码:******;产生方式:选举。
3:姓名:宫仁美;性别:女; 职务:监事;住所:大连市秀月街;证件名称:身份证;证件号码:******;产生方式:选举。
| 1:姓名:孙雅琴;性别:女; 职务:监事;住所:大连市中山区北斗街41号;证件名称:身份证;证件号码:******;产生方式:选举。
2:姓名:王润祥;性别:男; 职务:董事;住所:大连市民生街67号;证件名称:身份证;证件号码:******;产生方式:选举。
3:姓名:杨晓巍;性别:女; 职务:总经理;住所:大连市沙河口区;证件名称:身份证;证件号码:******;产生方式:聘用。
4:姓名:杨晓巍;性别:女; 职务:执行董事;住所:大连市沙河口区;证件名称:身份证;证件号码:******;产生方式:选举。
| 2005-11-02 |
市场主体类型变更 | 非自然人出资有限责任公司 | 自然人出资有限责任公司 | 2005-11-02 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 大连市西岗区先进街30号 | 大连市中山区八一路250-1号 | 2004-11-26 |