变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程或章程修正案通过日期 | 2022-02-23 | 2017-05-15 | 2022-02-24 |
章程修正案 | - | - | 2022-02-24 |
一般经营项目 | 电子产品的技术开发及销售,计算机软件、网络的技术开发,国内贸易(以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目);信息服务业务(仅限互联网信息服务业务);住房租赁;非居住房地产租赁;电竞音视频、数字衍生内容制作(不含出版发行)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 电子产品的技术开发及销售,计算机软件、网络的技术开发,国内贸易(以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目);信息服务业务(仅限互联网信息服务业务)(凭粤B2-20100356号增值电信业务经营许可证经营,有效期至2015年7月27日)。 | 2022-02-24 |
许可经营 | - | - | 2022-02-24 |
许可信息 | 验资报告(),电信业务经营许可证(),增值电信业务经营许可证经营() | 验资报告(),增值电信业务经营许可证经营() | 2022-02-24 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 苏州市三隆商贸有限公司 39(万元)15%
陈顺 221(万元)85% | 陈顺 260(万元)100% | 2017-05-24 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:苏州市三隆商贸有限公司、出资额:39、出资比例:15; [新增]
股东名称:陈顺、出资额:221( - 15% )、出资比例:85; | 股东名称:陈顺、出资额:260、出资比例:100; | 2017-05-24 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1151 | 2017-05-24 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-05-15 | 1900-01-01 | 2017-05-24 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:苏州市三隆商贸有限公司,出资额:39,出资比例:15 [新增]
名称:陈顺,出资额:221( - 15% ),出资比例:85 | 名称:陈顺,出资额:260,出资比例:100 | 2017-05-24 |
股东(投资人) | 陈顺 221( - 15% )(万元) 85%
苏州市三隆商贸有限公司 39(万元) 15% [新增] | 陈顺 260(万元) 100% | 2017-05-24 |
企业类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2017-05-24 |
统一社会信用代码 | N | - | 2016-05-17 |
其他事项备案 | 工商联络员:吕雪娟; | 工商联络员:陈慧; | 2016-05-17 |
其他事项备案 | N | - | 2016-05-17 |
指定联系人 | 吕雪娟 | 陈慧 | 2016-05-17 |
住所 | 深圳市龙华新区龙华街道上油松村尚游公馆921号 | 深圳市宝安区龙华街道上油松村尚游公馆921号(办公场所) | 2016-05-17 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2016-05-17 |
联系电话 | - | - | 2016-05-17 |
一照一码升级 | - | - | 2016-05-17 |
其他事项备案 | - | - | 2013-03-12 |
指定联系人 | 陈慧 | - | 2013-03-12 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 深圳仪普生科技有限公司 | 深圳互动未来科技有限公司 | 2013-03-12 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市宝安区龙华街道上油松村尚游公馆921号(办公场所) | 深圳市宝安区宝安中心区N5区宏发领域花园4栋1625(办公场所) | 2012-03-21 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市宝安区宝安中心区N5区宏发领域花园4栋1625(办公场所) | 深圳市福田区竹子林紫竹六路金民大厦1010号 | 2011-09-30 |
其他事项备案 | 1900-01-01 | 2027-02-07 | 2011-07-19 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 电子产品的技术开发及销售,计算机软件、网络的技术开发,国内贸易(以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目);信息服务业务(仅限互联网信息服务业务)(凭粤B2-20100356号增值电信业务经营许可证经营,有效期至2015年7月27日)。 | 电子产品的技术开发及销售,计算机软件、网络的技术开发,国内贸易(以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目)。 | 2011-07-19 |
审批项目 | 增值电信业务经营许可证经营验资报告 | 验资报告 | 2011-07-19 |
证照有效期限 | 1900-01-01 | 2027-02-07 | 2011-07-19 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 陈顺 260(万元)100% | 陈诚 144(万元)5.40%
曾华荣 2.6(万元)1%
周宏 144(万元)5.40%
熊细斌 72(万元)2.70%
王振飞 20.8(万元)8%
陈顺 201.5(万元)77.50% | 2010-11-11 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2010-11-11 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:陈顺,出资额:260( + 293226% ),出资比例:100 | 名称:熊细斌,出资额:72,出资比例:2.7 [退出]
名称:曾华荣,出资额:2.6,出资比例:1 [退出]
名称:陈顺,出资额:201.5,出资比例:77.5
名称:陈诚,出资额:144,出资比例:5.4 [退出]
名称:周宏,出资额:144,出资比例:5.4 [退出]
名称:王振飞,出资额:20.8,出资比例:8 [退出] | 2010-11-11 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2010-11-11 |
股权 | 陈诚 144(万元)5.40%
曾华荣 2.6(万元)1%
周宏 144(万元)5.40%
熊细斌 72(万元)2.70%
王振飞 20.8( - 68% )(万元)8%
陈顺 201.5( + 289917% )(万元)77.50% | 曾华荣 2.6(万元)1%
熊细斌 72(万元)2.70%
王振飞 65(万元)25%
周宏 144(万元)5.40%
陈诚 144(万元)5.40%
陈顺 157.3(万元)60.50% | 2009-09-14 |
其他事项备案 | - | - | 2009-09-14 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 王振飞 65(万元)25%
陈诚 144(万元)5.40%
曾华荣 2.6(万元)1%
陈顺 157.3(万元)60.50%
熊细斌 72(万元)2.70%
周宏 144(万元)5.40% | 曾华荣 2.6(万元)1%
陈顺 201.5(万元)77.50%
陈诚 144(万元)5.40%
熊细斌 72(万元)2.70%
周宏 144(万元)5.40%
王振飞 20.8(万元)8% | 2009-01-08 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市福田区竹子林紫竹六路金民大厦1010号 | 深圳市福田区滨河路爱地大厦办公楼803B1室 | 2009-01-08 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:熊细斌,出资额:72,出资比例:2.7
名称:周宏,出资额:144,出资比例:5.4
名称:王振飞,出资额:65( + 212.5% ),出资比例:25
名称:曾华荣,出资额:2.6,出资比例:1
名称:陈诚,出资额:144,出资比例:5.4
名称:陈顺,出资额:157.3( - 21.93548% ),出资比例:60.5 | 名称:陈顺,出资额:201.5,出资比例:77.5
名称:王振飞,出资额:20.8,出资比例:8
名称:陈诚,出资额:144,出资比例:5.4
名称:熊细斌,出资额:72,出资比例:2.7
名称:曾华荣,出资额:2.6,出资比例:1
名称:周宏,出资额:144,出资比例:5.4 | 2009-01-08 |
股权 | 陈诚 144( - 67.5% )(万元)5.40%
周宏 144( - 67.5% )(万元)5.40%
王振飞 20.8( - 67.5% )(万元)8%
陈顺 201.5( + 907.5% )(万元)77.50%
熊细斌 72( - 67.5% )(万元)2.70%
曾华荣 2.6( - 67.5% )(万元)1% | 曾华荣 8(万元)4%
周宏 43.2(万元)21.60%
王振飞 64(万元)32%
陈顺 20(万元)10%
陈诚 43.2(万元)21.60%
熊细斌 21.6(万元)10.80% | 2008-11-26 |
成员 | 王振飞(总经理),陈顺(执行董事),曾华荣(监事) | 周宏(董事),王振飞(董事长),陈顺(董事),熊细斌(董事),陈诚(董事),王振飞(总经理),曾华荣(监事) | 2008-11-26 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 陈顺 | 王振飞 | 2008-11-26 |
其他事项备案 | - | - | 2008-11-26 |
股权 | 陈顺 [新增] | 王振飞 [退出] | 2008-11-26 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | - | - | 2008-11-26 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | - | - | 2008-11-26 |
股权 | 王振飞(总经理),
陈顺(执行董事), [新增]
曾华荣(监事) | 周宏(董事), [退出]
王振飞(董事长), [退出]
陈顺(董事), [退出]
熊细斌(董事), [退出]
陈诚(董事), [退出]
王振飞(总经理),
曾华荣(监事) | 2008-11-26 |
注册资本(万元) | 260( + 30% ) | 200 | 2008-11-26 |
实收资本(万元) | 260( + 30% ) | 200 | 2008-11-26 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 260( + 30% ) | 200 | 2008-11-26 |
董事长或执行董事成员 | 陈顺(执行董事) [新增] | 王振飞(董事长) [退出] | 2008-11-26 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 曾华荣 8(万元)4%
周宏 43.2(万元)21.60%
王振飞 64(万元)32%
陈顺 20(万元)10%
陈诚 43.2(万元)21.60%
熊细斌 21.6(万元)10.80% | 曾华荣 8(万元)8%
熊细斌 12(万元)12%
王振飞 32(万元)32%
周宏 24(万元)24%
陈诚 24(万元)24% | 2008-01-24 |
注册资本(万元) | 200( + 100% ) | 100 | 2008-01-24 |
其他事项备案 | | 54 | 2008-01-24 |
成员 | 周宏(董事),王振飞(董事长),陈顺(董事),熊细斌(董事),陈诚(董事),王振飞(总经理),曾华荣(监事) | 曾华荣(董事),周宏(监事),王振飞(总经理),熊细斌(董事),陈诚(董事),王振飞(董事长) | 2008-01-24 |
成员 | 周宏
43.2(万元)21.60%
陈诚
43.2(万元)21.60%
王振飞
64(万元)32%
曾华荣
8(万元)4%
陈顺
20(万元)10%
熊细斌
21.6(万元)10.80% | 周宏
24(万元)24%
曾华荣
8(万元)8%
熊细斌
12(万元)12%
陈诚
24(万元)24%
王振飞
32(万元)32% | 2008-01-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | - | - | 2008-01-24 |
董事长或执行董事成员 | 王振飞(董事长) | 王振飞(董事长) | 2008-01-24 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市福田区滨河路爱地大厦办公楼803B1室 | 深圳市福田区振华路兰光大厦17楼1705室 | 2008-01-24 |
监事信息 | 曾华荣(监事) [新增] | 周宏(监事) [退出] | 2008-01-24 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 200( + 100% ) | 100 | 2008-01-24 |
注册号/注册号升级 | | 54 | 2008-01-24 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:王振飞,出资额:64( + 100% ),出资比例:32
名称:陈诚,出资额:43.2( + 80% ),出资比例:21.6
名称:曾华荣,出资额:8,出资比例:4
名称:周宏,出资额:43.2( + 80% ),出资比例:21.6
名称:陈顺,出资额:20,出资比例:10 [新增]
名称:熊细斌,出资额:21.6( + 80% ),出资比例:10.8 | 名称:熊细斌,出资额:12,出资比例:12
名称:周宏,出资额:24,出资比例:24
名称:曾华荣,出资额:8,出资比例:8
名称:陈诚,出资额:24,出资比例:24
名称:王振飞,出资额:32,出资比例:32 | 2008-01-24 |
其他事项备案 | 2027-02-07 | 2009-02-07 | 2007-07-10 |
实收资本(万元) | 100( + 100% ) | 50 | 2007-07-10 |
证照有效期限 | 2027-02-07 | 2009-02-07 | 2007-07-10 |