凤城市大业食用菌有限责任公司,办公室地址位于中国海岸线的北端起点丹东,凤城市边门镇大东村四组,我公司主要提供食用菌种植。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
联系方式
- 公司地址:
- 凤城市边门镇大东村四组 -
- 经理:
- 郭学山
- 经理手机:
- 134****4111 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- 8075807@163.com
- 邮政编码:
- 118100
- 地区编码:
- 210682
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 134****4111 |
电子邮箱 | 8075807@163.com |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 凤城市大业食用菌有限责任公司 |
简称: | 大业食用菌 |
主要经营产品: | 食用菌种植,收购,加工,生产技术指导服务 |
经营范围: | 食用菌种植。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。 |
营业执照号码: | 9121068274979579X3 |
发证机关: | 凤城市市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-04-14 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2003年02月28日 |
职员人数: | 18人 |
注册资本: | 390 万人民币 (万元) |
所属分类: | 谷物及其他作物种植业 » 凤城市谷物及其他作物种植业 |
所属城市: | 丹东企业网 » 凤城市 » 凤城市边门镇 |
顺企编码: | 2009098 |
凤城市大业食用菌有限责任公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
郭志刚 | 80% | 人民币470.4万元 |
张春凤 | 20% | 人民币117.6万元 |
凤城市大业食用菌有限责任公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 张春凤 | 郑瑞蕾 | 2021-11-10 |
高级管理人员备案 | 1张信营监事;2张春凤执行董事兼经理; | 1张信营监事;2郑瑞蕾执行董事兼经理; | 2021-11-10 |
经营范围变更 | 一般项目:食用菌种植,农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务,与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务,木材加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 食用菌种植。 | 2021-11-10 |
投资人变更 | 1张春凤;2郭志刚; | 1张春凤;2郑瑞蕾; | 2021-11-10 |
高级管理人员备案 | 张信营监事 张春凤执行董事兼经理 [新增] | 张信营监事 郑瑞蕾执行董事兼经理 [退出] | 2021-11-10 |
投资人变更 | 张春凤; 郭志刚; [新增] | 张春凤; 郑瑞蕾; [退出] | 2021-11-10 |
高级管理人员备案 | 1张信营监事;2郑瑞蕾执行董事兼经理; | 1张信营监事;2郑瑞蕾经理;3郭志刚执行董事; | 2021-08-31 |
投资人变更 | 1张春凤;2郑瑞蕾; | 1张春凤;2郑瑞蕾;3郭志刚; | 2021-08-31 |
负责人变更 | 郑瑞蕾 | 郭志刚 | 2021-08-31 |
投资人变更 | 张春凤; 郑瑞蕾; | 张春凤; 郑瑞蕾; 郭志刚; [退出] | 2021-08-31 |
高级管理人员备案 | 张信营监事 郑瑞蕾执行董事兼经理 | 张信营监事 郑瑞蕾经理 郭志刚执行董事 [退出] | 2021-08-31 |
注册资本变更 | 588 | 390 | 2020-04-22 |
注册资本变更 | 588( + 50.76923% ) | 390 | 2020-04-22 |
负责人变更 | 郭志刚 | 郭学山 | 2020-04-16 |
高级管理人员备案 | 1郑瑞蕾经理;2郭志刚执行董事;3张信营监事; | 1郑瑞蕾经理;2郭志刚监事;3郭学山执行董事兼总经理; | 2020-04-16 |
投资人变更 | 1张春凤;2郑瑞蕾;3郭志刚; | 1郭志刚;2郭学山;3郑瑞蕾; | 2020-04-16 |
高级管理人员备案 | 郑瑞蕾经理 郭志刚执行董事 张信营监事 [新增] | 郑瑞蕾经理 郭志刚监事 郭学山执行董事兼总经理 [退出] | 2020-04-16 |
投资人变更 | 张春凤; [新增] 郑瑞蕾; 郭志刚; | 郭志刚; 郭学山; [退出] 郑瑞蕾; | 2020-04-16 |
联络员备案 | 郭学山 | - | 2016-04-14 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2033-03-28 | 2013-03-28 | 2013-03-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1郭志刚监事;2郭学山执行董事兼总经理;3郑瑞蕾经理; | 1郭学山执行董事兼总经理;2尤辉全监事;3郑瑞蕾经理; | 2013-03-19 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1郭志刚;2郭学山;3郑瑞蕾; | 1郭学山;2尤辉全;3郑瑞蕾; | 2013-03-19 |
高级管理人员备案 | 郭志刚监事 [新增] 郭学山执行董事兼总经理 郑瑞蕾经理 | 郭学山执行董事兼总经理 尤辉全监事 [退出] 郑瑞蕾经理 | 2013-03-19 |
投资人信息变更 | 1郭学山;2郭志刚;3郑瑞蕾; | 1郭学山;2尤辉全;3郑瑞蕾; | 2013-03-19 |
高级管理人员备案 | 1郭学山执行董事兼总经理;2郭志刚监事;3郑瑞蕾经理; | 1郭学山执行董事兼总经理;2尤辉全监事;3郑瑞蕾经理; | 2013-03-19 |
投资人变更 | 郭志刚; [新增] 郭学山; 郑瑞蕾; | 郭学山; 尤辉全; [退出] 郑瑞蕾; | 2013-03-19 |
地址变更 | 凤城市边门镇大东村四组 | 凤城市草河管理区凤铧路228号 | 2011-05-31 |
投资人变更 | 郭学山; 尤辉全; 郑瑞蕾; | 郭学山; 尤辉全; 郑瑞蕾; | 2011-05-31 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1郭学山;2尤辉全;3郑瑞蕾; | 1郭学山;2尤辉全;3郑瑞蕾; | 2011-05-31 |
实收资本变更 | 390 | 50 | 2010-07-22 |
投资人变更 | 1郭学山;2尤辉全;3郑瑞蕾; | 1尤辉全;2郑瑞蕾;3郭学山; | 2010-07-22 |
注册资本变更 | 390 | 50 | 2010-07-22 |
实收资本变更 | 390( + 680% ) | 50 | 2010-07-22 |
投资人变更 | 郭学山; 尤辉全; 郑瑞蕾; | 尤辉全; 郑瑞蕾; 郭学山; | 2010-07-22 |
注册资本变更 | 390( + 680% ) | 50 | 2010-07-22 |
经营范围变更 | 食用菌种植。 | 食用菌种植、收购、加工,生产技术指导服务、开发研究新品种。 | 2008-12-01 |
凤城市大业食用菌有限责任公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
郑瑞蕾 | 经理 |
郭志刚 | 监事 |
郭学山 | 执行董事兼总经理 |
凤城市大业食用菌有限责任公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
5421470 | 小雨伞 | 饲料种籽 | 31 | 变更商标申请人/注册人名义/地址完成 | 2006-06-15 | |
3454277 | 银隆;SILUERMAN | 食品 | 29 | 变更商标申请人/注册人名义/地址完成 | 2003-02-08 |
凤城市大业食用菌有限责任公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
丹东万丰食品有限公司 | 郭学山 | 辽宁省凤城市爱阳镇潘家村一组 | 3.2258% |
凤城市正翔小额贷款有限公司 | 王雅凤 | 凤城市凤凰城管理区凤凰大街风景局住宅楼2号门市 | 51.00% |
最新咨询
杨先生 在2014-04-10 11:57:06.000 说: :想发展食用菌项目,寻求帮助
管理留言和查看联系方式请登录后台
本页是 [凤城市大业食用菌有限责任公司] 在顺企网丹东黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。