福建静和投资有限公司,办公室地址位于福建省会福州,福建省福州市鼓楼区湖东路278号太阳广场综合楼九层G2写字楼,我公司主要提供对建筑业、工业、农业、林业、贸易业、房地产业、运输业、采矿业、娱乐业的投资。
联系方式
- 公司地址:
- 福建省福州市鼓楼区湖东路278号太阳广场综合楼九层G2写字楼
- 经理:
- 李
- 经理手机:
- 139****1862 未核实,仅供参考
- 邮政编码:
- 350000
- 地区编码:
- 350100
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 136****8403 |
手机号码 | 139****9786 |
手机号码 | 133****9059 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 福建静和投资有限公司 |
简称: | 静和投资 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 对建筑业、工业、农业、林业、贸易业、房地产业、运输业、采矿业、娱乐业的投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
营业执照号码: | 91350100095516877D |
发证机关: | 福州市市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-03-30 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2014年04月10日 |
注册资本: | 1000.000000万人民币 (万元) |
所属分类: | 投资与资产管理业 » 鼓楼区投资与资产管理业 |
所属城市: | 福州企业网 » 鼓楼区 |
顺企编码: | 20647276 |
福建静和投资有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
福建子晨控股集团有限公司 | 1000.0(2038-02-14) |
福建静和投资有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程备案 | 新章程 | 旧章程 | 2022-02-25 |
经营范围变更 | 一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);法律咨询(不包括律师事务所业务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 对建筑业、工业、农业、林业、贸易业、房地产业、运输业、采矿业、娱乐业的投资及投资咨询;企业管理咨询、商务信息咨询。 | 2022-02-25 |
投资人(股权)变更 | 福建子晨控股集团有限公司 证照号码:; [新增] | 李华 证照号码 证照号码:; [退出] | 2020-06-12 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-06-12 |
章程备案 | 新章程 | 旧章程 | 2020-06-12 |
投资人(股权)变更 | 福建子晨控股集团有限公司 证照号码:91350100MA340L3P7G; [新增] | 李华 证照号码:; [退出] 陈诸容 证照号码:; [退出] | 2020-06-12 |
监事备案 | 陈冰 [新增] | 李和 [退出] | 2020-04-08 |
投资人(股权)变更 | 李华 证照号码 证照号码:; | 李华 证照号码 证照号码:; | 2020-04-08 |
投资人(股权)变更 | 李华 证照号码:; 陈诸容 证照号码:; [新增] | 李华 证照号码:; 李和 证照号码:; [退出] | 2020-04-08 |
章程备案 | 新章程 | 旧章程 | 2020-04-08 |
联络员备案 | 陈冰 | 吴丽珍 | 2020-04-08 |
监事备案 | 李和 [新增] | 李华 [退出] | 2020-01-07 |
经理备案 | 李华 [新增] | 陈诸容 [退出] | 2020-01-07 |
董事备案 | 李华 [新增] | 陈诸容 [退出] | 2020-01-07 |
投资人(股权)变更 | 李华 证照号码 证照号码:; [新增] | 陈诸容 证照号码 证照号码:; [退出] | 2020-01-07 |
法定代表人变更 | 李华 | 陈诸容 | 2020-01-07 |
名称变更 | 福州交子投资有限公司 | 福建静和投资有限公司 | 2020-01-07 |
章程备案 | 新章程 | 旧章程 | 2020-01-07 |
投资人(股权)变更 | 李华 证照号码:; 李和 证照号码:; [新增] | 陈诸容 证照号码:; [退出] 李华 证照号码:; | 2020-01-07 |
经理备案 | 陈诸容 [新增] | 李和 [退出] | 2018-02-01 |
董事备案 | 陈诸容 [新增] | 李和 [退出] | 2018-02-01 |
监事备案 | 李华 [新增] | 李伟民 [退出] | 2018-02-01 |
投资人(股权)变更 | 陈诸容 证照号码 证照号码:; [新增] | 李和 证照号码 证照号码:; [退出] | 2018-02-01 |
法定代表人变更 | 陈诸容 | 李和 | 2018-02-01 |
经营范围变更 | 对建筑业、工业、农业、林业、贸易业、房地产业、运输业、采矿业、娱乐业的投资及投资咨询;企业管理咨询、商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 对建筑业、工业、农业、林业、贸易业、房地产业、运输业、采矿业、娱乐业的投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-02-01 |
章程备案 | 新章程 | 旧章程 | 2018-02-01 |
投资人(股权)变更 | 陈诸容 证照号码:; [新增] 李华 证照号码:; | 李和 证照号码:; [退出] 李华 证照号码:; | 2018-02-01 |
投资人(股权)变更 | 李和 证照号码 证照号码:; [新增] | 李和 证照号码 证照号码 证照号码:; [退出] | 2017-06-05 |
投资人(股权)变更 | 李和 证照号码:; 李华 证照号码:; [新增] | 李和 证照号码:; 廖志明 证照号码:; [退出] 李伟民 证照号码:; [退出] | 2017-06-05 |
章程备案 | 新章程 | 旧章程 | 2017-06-05 |
监事备案 | 李伟民 [新增] | 柯华 [退出] | 2016-11-24 |
投资人(股权)变更 | 李和 证照号码 证照号码 证照号码:; [新增] | 李和 证照号码 证照号码:; [退出] | 2016-11-24 |
投资人(股权)变更 | 李和 证照号码:; 廖志明 证照号码:; [新增] 李伟民 证照号码:; [新增] | 李和 证照号码:; 柯华 证照号码:; [退出] | 2016-11-24 |
章程修正案备案 | 章程修正案 | 旧章程 | 2016-11-24 |
增、补、换照 | 电子营业执照数:1 本 | - | 2016-03-30 |
增、补、换照 | 电子营业执照数:1 本 | 2016-03-30 | |
信息公示联络员备案 | 无 | 吴丽珍 | 2015-06-05 |
信息公示联络员备案 | 吴丽珍 | 无 | 2015-06-05 |
本页是 [福建静和投资有限公司] 在顺企网福州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。