大运河(北京)水务建设投资管理有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市通州区经济开发区西区创业园广益一街89号,我公司主要提供经济贸易咨询。取得行政许可。企业依法自主选择经营...
联系方式
- 公司地址:
- 北京市通州区经济开发区西区创业园广益一街89号
- 固定电话:
- 010-81510806 未核实,仅供参考
- 经理:
- 张旗
- 电子邮件:
- dyhswtz@163.com
- 邮政编码:
- 100000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 010-81510806 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 大运河(北京)水务建设投资管理有限公司 |
简称: | 大运河 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 经济贸易咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;领取本执照后,应到区县住建委(房管局)取得行政许可。企业依法自主选择经营... |
营业执照号码: | 110112017351850 |
发证机关: | 北京市通州区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-07-08 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2014年06月05日 |
注册资本: | 5000 万元 (万元) |
所属分类: | 投资与资产管理业 » 通州区投资与资产管理业 |
所属城市: | 北京企业网 » 通州区 |
顺企编码: | 20935302 |
大运河(北京)水务建设投资管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
北京市通州区人民政府国有资产监督管理委员会 | 100% | 人民币12956.201500万元 |
大运河(北京)水务建设投资管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
注册资本 | 12956.2015万( + 52.86886% ) | 8475.37万 | 2022-02-25 |
注册资本 | 8475.37( + 42.37141% ) | 5953 | 2020-08-25 |
注册资本 | 8475.37万( + 42.37141% ) | 5953万 | 2020-08-25 |
注册资本 | 8475.37万元( + 42.37141% ) | 5953万元 | 2020-08-25 |
注册资本 | 5953万( + 196% ) | 5000万 | 2020-01-03 |
注册资本 | 5953( + 196% ) | 5000 | 2020-01-03 |
注册资本 | 5953万元( + 196% ) | 5000万元 | 2020-01-03 |
董事 经理 监事 | 贾国禄, [新增] 万宝龙, 王风光, [新增] 王小群, 吴新宇, 张春光, [新增] 张旗*, 张蕊 | 金子琛, [退出] 万宝龙, 王小群, 吴新宇, 叶茂盛, [退出] 张冬梅, [退出] 张旗*, 张蕊 | 2016-07-08 |
董事 经理 监事 | 张旗 董事长; 王风光 董事; [新增] 张蕊 董事; 王风光 经理; [新增] 贾国禄 监事会主席; [新增] 张春光 监事; [新增] 王小群 监事; 吴新宇 监事; 9 万宝龙 监事 | 张旗 董事长; 张蕊 董事; 叶茂盛 董事; [退出] 叶茂盛 经理; [退出] 张冬梅 监事会主席; [退出] 吴新宇 监事; 7 万宝龙 监事; 金子琛 监事; [退出] 王小群 监事 | 2016-07-08 |
董事 经理 监事 | 张旗* 董事长 王风光 董事 [新增] 张蕊 董事 王风光 经理 [新增] 贾国禄 监事会主席 [新增] 张春光 监事 [新增] 吴新宇 监事 万宝龙 监事 王小群 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 张旗* 董事长 叶茂盛 董事 [退出] 张蕊 董事 叶茂盛 经理 [退出] 张冬梅 监事会主席 [退出] 吴新宇 监事 金子琛 监事 [退出] 王小群 监事 万宝龙 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-07-08 |
董事(理事)、经理、监事 | 王风光,董事; 张蕊,董事; 王风光,经理; 贾国禄,监事会主席; 张春光,监事; 吴新宇,监事; 万宝龙,监事; 王小群,监事; | 叶茂盛,董事; 张蕊,董事; 叶茂盛,经理; 张冬梅,监事会主席; 吴新宇,监事; 金子琛,监事; 王小群,监事; 万宝龙,监事; | 2016-07-08 |
大运河(北京)水务建设投资管理有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
张旗 | 董事长 |
王风光 | 董事 |
张蕊 | 董事 |
王风光 | 经理 |
贾国禄 | 监事会主席 |
万宝龙 | 监事 |
王小群 | 监事 |
吴新宇 | 监事 |
张春光 | 监事 |
大运河(北京)水务建设投资管理有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
北京北控大运河科技发展有限责任公司 | 王助贫 | 北京市通州区经济开发区南区鑫隅四街1号-269 | 10.0% |
北京中电建博天漷牛水环境治理有限公司 | 冯志 | 北京市通州区新华西街60号院4号楼12层1213 | 10.0% |
大运河(北京)再生水有限公司 | 张旗 | 北京市通州区潞城镇胡郎路36号001室 | 100% |
中节能运龙(北京)水务科技有限公司 | 黄涛 | 北京市通州区潞城镇胡郎路80号127室 |
本页是 [大运河(北京)水务建设投资管理有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。