变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2021-05-26 |
住所变更 | 广州市白云区大源街大源南路27号101房 | 广州市白云区大源南路52号1-3房 | 2021-05-26 |
股东变更 | 广州安远物流有限公司 [新增]
广东港建液化气有限公司 | 广东港建液化气有限公司 | 2020-07-16 |
企业类型变更 | 有限责任公司(外商投资企业与内资合资) | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) | 2020-07-16 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2020-07-16 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-07-19 |
股东变更 | 广东港建液化气有限公司 [新增] | 珠海横琴安盛泰富能源投资有限公司 [退出] | 2019-07-19 |
企业类型变更 | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) | 有限责任公司(法人独资) | 2019-07-19 |
股东变更 | 珠海横琴安盛泰富能源投资有限公司; [新增] | 珠海横琴安泰富能源投资有限公司; [退出] | 2018-01-09 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-03-27 |
董事备案 | 陈丹贵,监事,聘用,
冼钢辉,执行董事兼经理,聘用,是 [新增] | 陈丹贵,监事,聘用,
梁剑雄,执行董事兼经理,聘用,是 [退出] | 2017-03-22 |
组织机构备案 | 陈丹贵,监事,聘用,
冼钢辉,执行董事兼经理,聘用,是 [新增] | 陈丹贵,监事,聘用,
梁剑雄,执行董事兼经理,聘用,是 [退出] | 2017-03-22 |
经理备案 | 陈丹贵,监事,聘用,
冼钢辉,执行董事兼经理,聘用,是 [新增] | 陈丹贵,监事,聘用,
梁剑雄,执行董事兼经理,聘用,是 [退出] | 2017-03-22 |
董事备案 | 陈丹贵(监事)
冼钢辉(执行董事兼经理) [新增] | 陈丹贵(监事)
梁剑雄(执行董事兼经理) [退出] | 2017-03-22 |
组织机构备案 | 陈丹贵(监事)
冼钢辉(执行董事兼经理) [新增] | 陈丹贵(监事)
梁剑雄(执行董事兼经理) [退出] | 2017-03-22 |
经理备案 | 陈丹贵(监事)
冼钢辉(执行董事兼经理) [新增] | 陈丹贵(监事)
梁剑雄(执行董事兼经理) [退出] | 2017-03-22 |
经理备案 | 陈丹贵(监事);冼钢辉(执行董事兼经理); | 陈丹贵(监事);梁剑雄(执行董事兼经理); | 2017-03-22 |
组织机构备案 | 陈丹贵(监事);冼钢辉(执行董事兼经理); | 陈丹贵(监事);梁剑雄(执行董事兼经理); | 2017-03-22 |
董事备案 | 陈丹贵(监事);冼钢辉(执行董事兼经理); | 陈丹贵(监事);梁剑雄(执行董事兼经理); | 2017-03-22 |
法定代表人变更 | 冼钢辉 | 梁剑雄 | 2017-03-22 |
监事备案 | 陈丹贵,监事,聘用, [新增]
梁剑雄,执行董事兼经理,聘用,是 [新增] | 刘佳,监事,选举,- [退出]
饶纪明,监事,选举,- [退出]
黄端祥,董事,选举,- [退出]
黄博昊,董事,选举,- [退出]
袁勇会,监事会主席,选举,- [退出]
庄森,董事兼经理,选举,是 [退出]
杨国胜,董事,选举,- [退出]
胡启金,董事长,选举,- [退出] | 2016-05-05 |
董事备案 | 陈丹贵,监事,聘用, [新增]
梁剑雄,执行董事兼经理,聘用,是 [新增] | 刘佳,监事,选举,- [退出]
饶纪明,监事,选举,- [退出]
黄端祥,董事,选举,- [退出]
黄博昊,董事,选举,- [退出]
袁勇会,监事会主席,选举,- [退出]
庄森,董事兼经理,选举,是 [退出]
杨国胜,董事,选举,- [退出]
胡启金,董事长,选举,- [退出] | 2016-05-05 |
组织机构备案 | 陈丹贵,监事,聘用, [新增]
梁剑雄,执行董事兼经理,聘用,是 [新增] | 胡启金,董事长,选举, [退出]
黄博昊,董事,选举, [退出]
黄端祥,董事,选举, [退出]
刘佳,监事,选举, [退出]
饶纪明,监事,选举, [退出]
杨国胜,董事,选举, [退出]
袁勇会,监事会主席,选举, [退出]
庄森,董事兼经理,选举,是 [退出] | 2016-05-05 |
经理备案 | 陈丹贵,监事,聘用, [新增]
梁剑雄,执行董事兼经理,聘用,是 [新增] | 刘佳,监事,选举,- [退出]
饶纪明,监事,选举,- [退出]
黄端祥,董事,选举,- [退出]
黄博昊,董事,选举,- [退出]
袁勇会,监事会主席,选举,- [退出]
庄森,董事兼经理,选举,是 [退出]
杨国胜,董事,选举,- [退出]
胡启金,董事长,选举,- [退出] | 2016-05-05 |
章程备案 | 准予章程备案 | 变更前 | 2016-05-05 |
企业类型变更 | 有限责任公司(法人独资) | 其他有限责任公司 | 2016-05-05 |
股东变更 | 珠海横琴安泰富能源投资有限公司; [新增] | 变更前 | 2016-05-05 |
董事备案 | 陈丹贵(监事) [新增]
梁剑雄(执行董事兼经理) [新增] | 刘佳(监事) [退出]
饶纪明(监事) [退出]
黄端祥(董事) [退出]
黄博昊(董事) [退出]
袁勇会(监事会主席) [退出]
庄森(董事兼经理) [退出]
杨国胜(董事) [退出]
胡启金(董事长) [退出] | 2016-05-05 |
组织机构备案 | 陈丹贵(监事) [新增]
梁剑雄(执行董事兼经理) [新增] | 胡启金(董事长) [退出]
黄博昊(董事) [退出]
黄端祥(董事) [退出]
刘佳(监事) [退出]
饶纪明(监事) [退出]
杨国胜(董事) [退出]
袁勇会(监事会主席) [退出]
庄森(董事兼经理) [退出] | 2016-05-05 |
监事备案 | 陈丹贵(监事) [新增]
梁剑雄(执行董事兼经理) [新增] | 刘佳(监事) [退出]
饶纪明(监事) [退出]
黄端祥(董事) [退出]
黄博昊(董事) [退出]
袁勇会(监事会主席) [退出]
庄森(董事兼经理) [退出]
杨国胜(董事) [退出]
胡启金(董事长) [退出] | 2016-05-05 |
经理备案 | 陈丹贵(监事) [新增]
梁剑雄(执行董事兼经理) [新增] | 刘佳(监事) [退出]
饶纪明(监事) [退出]
黄端祥(董事) [退出]
黄博昊(董事) [退出]
袁勇会(监事会主席) [退出]
庄森(董事兼经理) [退出]
杨国胜(董事) [退出]
胡启金(董事长) [退出] | 2016-05-05 |
法定代表人变更 | 梁剑雄 | 庄森 | 2016-05-04 |
资金数额变更 | 2400 (单位:万元)( - 76% ) | 10000 (单位:万元) | 2016-03-15 |
组织机构备案 | 胡启金,董事长,选举,
黄博昊,董事,选举,
黄端祥,董事,选举,
刘佳,监事,选举,
饶纪明,监事,选举,
杨国胜,董事,选举,
袁勇会,监事会主席,选举,
庄森,董事兼经理,选举,是 [新增] | 陈春雷,董事兼经理,选举,是 [退出]
胡启金,董事长,选举,
黄博昊,董事,选举,
黄端祥,董事,选举,
刘佳,监事,选举,
饶纪明,监事,选举,
杨国胜,董事,选举,
袁勇会,监事会主席,选举, | 2015-11-20 |
董事备案 | 胡启金,董事长,选举,
黄博昊,董事,选举,
黄端祥,董事,选举,
刘佳,监事,选举,
饶纪明,监事,选举,
杨国胜,董事,选举,
袁勇会,监事会主席,选举,
庄森,董事兼经理,选举,是 [新增] | 陈春雷,董事兼经理,选举,是 [退出]
胡启金,董事长,选举,
黄博昊,董事,选举,
黄端祥,董事,选举,
刘佳,监事,选举,
饶纪明,监事,选举,
杨国胜,董事,选举,
袁勇会,监事会主席,选举, | 2015-11-20 |
经理备案 | 胡启金,董事长,选举,
黄博昊,董事,选举,
黄端祥,董事,选举,
刘佳,监事,选举,
饶纪明,监事,选举,
杨国胜,董事,选举,
袁勇会,监事会主席,选举,
庄森,董事兼经理,选举,是 [新增] | 陈春雷,董事兼经理,选举,是 [退出]
胡启金,董事长,选举,
黄博昊,董事,选举,
黄端祥,董事,选举,
刘佳,监事,选举,
饶纪明,监事,选举,
杨国胜,董事,选举,
袁勇会,监事会主席,选举, | 2015-11-20 |
法定代表人变更 | 庄森 | 陈春雷 | 2015-11-19 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2015-11-19 |
财务负责人 | 庄森 | 财务负责人(变更前) | 2015-11-19 |