深圳来阳能源电子科技有限公司是太阳能充电器、太阳能野营灯、太阳能手电筒、太阳能车载净化器、太阳能杀虫灯等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。深圳来阳能源电子科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳来阳能源电子科技有限公司 |
简称: | 来阳能源电子 |
主要经营产品: | 太阳能充电器; 太阳能野营灯; 太阳能手电筒; 太阳能车载净化器; 太阳能杀虫灯 |
经营范围: | 从事汽车电子与信息技术软件、微机电芯片集成系统、车胎压力智能检测系统、GPS汽车导航系统、汽车音响、多媒体播放器、车载通讯系统、汽车仪表的研发、设计、批发、进出口业务(以上涉及配额许可证管理,专项规定管理的商品按国家有关规定办理);上述产品相关的技术咨询服务。 |
营业执照号码: | 440301503300066 |
发证机关: | 宝安局 |
核准日期: | 2016-03-30 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
经营模式: | 生产加工 |
成立时间: | 2008年04月09日 |
职员人数: | 51人 |
注册资本: | 500万元港币 (万元) |
所属分类: | 电子加工公司 » 宝安区电子加工公司 |
所属城市: | 深圳企业网 » 宝安区 » 宝安区新安 |
顺企编码: | 21499305 |
深圳来阳能源电子科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
香港莱昂国际贸易发展有限公司 | 500万香港元 |
深圳来阳能源电子科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
成员 | 汤丽君(总经理),汤丽君(董事长) | 杨旸(总经理),杨旸(董事长) | 2017-04-12 |
负责人 | 汤丽君 | 杨旸 | 2017-04-12 |
负责人变更 | 总经理:汤丽君; 法定代表人:汤丽君; 董事长:汤丽君; | 总经理:杨旸; 法定代表人:杨旸; 董事长:杨旸; | 2017-04-12 |
高级管理人员备案 | 总经理:汤丽君 [新增] 董事长:汤丽君 [新增] | 总经理:杨旸 [退出] 董事长:杨旸 [退出] | 2017-04-12 |
总经理 | 汤丽君(总经理) [新增] | 杨旸(总经理) [退出] | 2017-04-12 |
董事长或执行董事成员 | 汤丽君(董事长) [新增] | 杨旸(董事长) [退出] | 2017-04-12 |
高管人员 | 汤丽君(董事长) [新增] 郭峰(监事) 明瑞法(董事) 杨建云(董事) 汤丽君(总经理) [新增] | 明瑞法(董事) 杨旸(董事长) [退出] 杨旸(总经理) [退出] 郭峰(监事) 杨建云(董事) | 2017-04-12 |
董事成员 | 汤丽君(董事长) [新增] 郭峰(监事) 明瑞法(董事) 杨建云(董事) 汤丽君(总经理) [新增] | 明瑞法(董事) 杨旸(董事长) [退出] 杨旸(总经理) [退出] 郭峰(监事) 杨建云(董事) | 2017-04-12 |
法定代表人(负责人) | 汤丽君 | 杨旸 | 2017-04-12 |
董事成员 | 汤丽君(董事长) 郭峰(监事) 明瑞法(董事) 杨建云(董事) 汤丽君(总经理) | 明瑞法(董事) 杨旸(董事长) 杨旸(总经理) 郭峰(监事) 杨建云(董事) | 2017-04-12 |
高管人员 | 汤丽君(董事长) 郭峰(监事) 明瑞法(董事) 杨建云(董事) 汤丽君(总经理) | 明瑞法(董事) 杨旸(董事长) 杨旸(总经理) 郭峰(监事) 杨建云(董事) | 2017-04-12 |
一照一码换照 | 2016-03-30 | ||
一照一码升级 | 2016-03-30 | ||
统一社会信用代码 | *****E | - | 2016-03-30 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-03-30 |
其他事项备案 | *****E | - | 2016-03-30 |
一照一码换照 | - | - | 2016-03-30 |
名称 | 深圳来阳能源电子科技有限公司 | 深圳莱昂汽车信息技术有限公司 | 2014-04-09 |
高级管理人员备案 | - | - | 2011-05-19 |
其他事项备案 | 1900-01-01 | 2028-04-09 | 2011-05-19 |
成员 | 杨建云(董事),明瑞法(董事),杨旸(总经理),郭峰(监事),杨旸(董事长) | LIU DAVID MING(董事),杨旸(总经理),郭峰(监事),杨旸(董事长),杨建云(董事) | 2011-05-19 |
董事长或执行董事成员 | 杨旸(董事长) | 杨旸(董事长) | 2011-05-19 |
住所 | 深圳市宝安区新安二路资安商务大楼10楼1002室(仅限办公) | 深圳市福田区中航路东侧都会100大厦金都29C(仅限办公) | 2011-05-19 |
证照有效期限 | 1900-01-01 | 2028-04-09 | 2011-05-19 |
期限变更 | - | - | 2011-05-19 |
其他事项备案 | 2028-04-09 | 2009-04-09 | 2010-05-19 |
实收资本 | 500( + 212.5% ) | 160 | 2010-05-19 |
证照有效期限 | 2028-04-09 | 2009-04-09 | 2010-05-19 |
章程备案 | - | - | 2008-11-21 |
实收资本 | 160( + 60% ) | 100 | 2008-10-23 |
住所 | 深圳市福田区中航路东侧都会100大厦金都29C(仅限办公) | 深圳市福田区深南西路车公庙工业区天安数码时代大厦主楼1216 | 2008-10-23 |
其他事项备案 | 2009-04-09 | 2008-07-09 | 2008-06-11 |
实收资本 | 100 | 0 | 2008-06-11 |
证照有效期限 | 2009-04-09 | 2008-07-09 | 2008-06-11 |
深圳来阳能源电子科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
郭峰 | 监事 |
汤丽君 | 董事长 |
明瑞法 | 董事 |
杨建云 | 董事 |
汤丽君 | 总经理 |
深圳来阳能源电子科技有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
深圳开昂绿农科技有限公司 | 汤丽君 | 深圳市福田区园岭街道八卦四路先科机电大厦1305 | 49.00% |
深圳开昂科技有限公司 | 汤丽君 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 70.0% |
本页是 [深圳来阳能源电子科技有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。