变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经理备案 | 李素珍 [新增] | 白荻 [退出] | 2022-06-21 |
工商登记联络员备案 | 李素珍 | 白荻 | 2022-06-21 |
住所变更 | 广州市天河区岑村圣堂大街工业区38号二层B区336房(仅限办公) | 广州市天河区天河北路189号1605单元(仅限办公用途) | 2022-06-21 |
董事备案 | 李素珍 [新增] | 白荻 [退出] | 2022-06-21 |
法定代表人变更 | 李素珍 | 白荻 | 2022-06-21 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2022-06-21 |
经理备案 | 白荻 [新增] | 张伯勇 [退出] | 2020-07-31 |
法定代表人变更 | 白荻 | 张伯勇 | 2020-07-31 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2020-07-31 |
董事备案 | 白荻 [新增] | 张伯勇 [退出] | 2020-07-31 |
名称变更 | 广州秋石资本管理有限公司 | 广州秋石资产管理有限公司 | 2020-07-31 |
工商登记联络员备案 | 白荻 | - | 2020-07-31 |
具体经营项目申报 | 企业自有资金投资;投资咨询服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外); | 资产管理(不含许可审批项目);投资管理服务;投资咨询服务; | 2020-07-31 |
注册资本变更 | 10000万元(人民币)( + 900% ) | 1000万元(人民币) | 2019-07-15 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-07-15 |
股东变更 | 深圳市前海秋石投资控股有限公司
芜湖远福昌烁股权投资合伙企业(有限合伙) [新增] | 深圳市前海秋石投资控股有限公司 | 2019-07-15 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) | 2019-07-15 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-07-03 |
董事备案 | 张伯勇 [新增] | 陈秋爽 [退出] | 2019-07-03 |
法定代表人变更 | 张伯勇 | 陈秋爽 | 2019-07-03 |
经理备案 | 张伯勇 [新增] | 陈秋爽 [退出] | 2019-07-03 |
经理备案 | 陈秋爽(执行董事兼经理) [新增]
沈伟(监事) | 黄炎(执行董事兼经理) [退出]
沈伟(监事) | 2016-09-26 |
董事备案 | 陈秋爽,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
沈伟,监事,选举, | 黄炎,执行董事兼经理,任命,是 [退出]
沈伟,监事,选举, | 2016-09-26 |
组织机构备案 | 陈秋爽,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
沈伟,监事,选举, | 黄炎,执行董事兼经理,任命,是 [退出]
沈伟,监事,选举, | 2016-09-26 |
董事备案 | 陈秋爽(执行董事兼经理) [新增]
沈伟(监事) | 黄炎(执行董事兼经理) [退出]
沈伟(监事) | 2016-09-26 |
经理备案 | 陈秋爽,执行董事兼经理,选举, [新增]
沈伟,监事,选举, | 黄炎,执行董事兼经理,任命,是 [退出]
沈伟,监事,选举, | 2016-09-26 |
财务负责人 | 陈秋爽 | 财务负责人(变更前) | 2016-09-26 |
组织机构备案 | 陈秋爽(执行董事兼经理) [新增]
沈伟(监事) | 黄炎(执行董事兼经理) [退出]
沈伟(监事) | 2016-09-26 |
法定代表人变更 | 陈秋爽 | 黄炎 | 2016-09-26 |
组织机构备案 | 陈秋爽(执行董事兼经理);沈伟(监事); | 黄炎(执行董事兼经理);沈伟(监事); | 2016-09-26 |
经理备案 | 陈秋爽(执行董事兼经理);沈伟(监事); | 黄炎(执行董事兼经理);沈伟(监事); | 2016-09-26 |
董事备案 | 陈秋爽(执行董事兼经理);沈伟(监事); | 黄炎(执行董事兼经理);沈伟(监事); | 2016-09-26 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2016-09-26 |
股东变更 | 深圳市前海秋石投资控股有限公司; | 深圳市前海秋石投资控股有限公司; | 2016-09-26 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-09-26 |
股东变更 | 深圳市前海秋石投资控股有限公司,011,*****,,0,0,0, , ; [新增] | 李俐颉,001,*****8,001,0,0,0, , ; [退出]
沈伟,001,*****0,001,0,0,0, , ; [退出]
徐胜广,001,*****5,001,0,0,0, , ; [退出] | 2015-04-20 |
法定代表人变更 | 黄炎 | 徐胜广 | 2015-04-20 |
经理备案 | 黄炎,执行董事兼经理,任命, [新增]
沈伟,监事,选举, | 沈伟,监事,选举,
徐胜广,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2015-04-20 |
组织机构备案 | 黄炎,执行董事兼经理,任命,是 [新增]
沈伟,监事,选举, | 沈伟,监事,选举,
徐胜广,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2015-04-20 |
董事备案 | 黄炎,执行董事兼经理,任命,是 [新增]
沈伟,监事,选举, | 沈伟,监事,选举,
徐胜广,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2015-04-20 |
企业类型变更 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2015-04-16 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2015-04-16 |