变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:王君略; [退出] | 2018-02-02 |
高级管理人员备案 | 姓名:杨少辉; [新增] | 姓名:马建勋; [退出] | 2018-02-02 |
高级管理人员备案 | 姓名:武俊声; [新增] | 姓名:王玉民; [退出] | 2018-02-02 |
高级管理人员备案 | 姓名:唐文剑; [新增] | 姓名:汪潮; [退出] | 2018-02-02 |
高级管理人员备案 | 唐文剑 [新增] | 空 | 2018-02-02 |
高级管理人员备案 | 姓名:汪潮; [新增] | 姓名:乔红波; [退出] | 2018-02-02 |
法定代表人信息 | - | - | 2018-02-02 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2020-12-03;任职起始日期:2017-12-04;姓名:王君略;国籍:中 国; | 2018-02-02 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:2020-12-24;任职起始日期:2017-12-25;姓名:武俊声; | 任职截止日期:2019-03-23;任职起始日期:2016-03-24;姓名:王玉民; | 2018-02-02 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:2020-12-24;任职起始日期:2017-12-25;姓名:杨少辉; | 任职截止日期:空;任职起始日期:2015-05-11;姓名:马建勋; | 2018-02-02 |
董事 监事 经理人员信息 | 唐文剑 | 空 | 2018-02-02 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:是;任职截止日期:2020-12-24;任职起始日期:2017-12-25;姓名:汪潮; | 法定代表人标识:否;任职截止日期:2020-12-03;任职起始日期:2017-12-04;姓名:乔红波; | 2018-02-02 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:否;任职截止日期:2020-12-24;任职起始日期:2017-12-25;姓名:唐文剑; | 法定代表人标识:是;任职截止日期:2020-12-03;任职起始日期:2017-12-04;姓名:汪潮; | 2018-02-02 |
负责人变更 | 职务:董事长; | 职务:总经理; | 2018-02-02 |
高级管理人员备案 | 任职截止日期:2020-12-03
任职起始日期:2017-12-04 | 任职截止日期:空
任职起始日期:2015-05-11 | 2017-12-13 |
高级管理人员备案 | 姓名:马如峰; [新增] | 姓名:贾向强; [退出] | 2017-12-13 |
高级管理人员备案 | 姓名:王君略; [新增] | 姓名:杨永林; [退出] | 2017-12-13 |
高级管理人员备案 | 姓名:汪潮; [新增] | 姓名:乔红波; [退出] | 2017-12-13 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:2020-12-03;任职起始日期:2017-12-04;姓名:汪潮; | 任职截止日期:2019-03-23;任职起始日期:2016-03-24;姓名:乔红波; | 2017-12-13 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:2020-12-03;任职起始日期:2017-12-04;姓名:马如峰; | 任职截止日期:2019-03-23;任职起始日期:2016-03-24;姓名:贾向强; | 2017-12-13 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:2020-12-03;任职起始日期:2017-12-04; | 任职截止日期:空;任职起始日期:2015-05-11; | 2017-12-13 |
法定代表人 | 汪潮 | 乔红波 | 2017-12-13 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:2020-12-03;任职起始日期:2017-12-04;姓名:王君略; | 任职截止日期:空;任职起始日期:2015-05-11;姓名:杨永林; | 2017-12-13 |
法定代表人信息 | 姓名:汪潮;任职截止日期:2020-12-03;任职起始日期:2017-12-04; | 姓名:乔红波;任职截止日期:2019-03-23;任职起始日期:2016-03-24; | 2017-12-13 |
负责人变更 | 汪潮 [新增] | 乔红波 [退出] | 2017-12-13 |
负责人变更 | 姓名:汪潮; [新增] | 姓名:乔红波; [退出] | 2017-12-13 |
高级管理人员备案 | 任职截止日期:2019-03-23
任职起始日期:2016-03-24 | 任职截止日期:空
任职起始日期:2015-05-11 | 2016-03-29 |
高级管理人员备案 | 贾向强 [新增] | 空 | 2016-03-29 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:蔡珩; [退出] | 2016-03-29 |
高级管理人员备案 | 法定代表人标识:否 | 法定代表人标识:是 | 2016-03-29 |
高级管理人员备案 | 姓名:乔红波; [新增] | 姓名:贾向强; [退出] | 2016-03-29 |
法定代表人 | 乔红波 | 杨永林 | 2016-03-29 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:2015-05-11;姓名:蔡珩;国籍:中 国; | 2016-03-29 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:否; | 法定代表人标识:是; | 2016-03-29 |
法定代表人信息 | 姓名:乔红波;任职截止日期:2019-03-23;任职起始日期:2016-03-24; | 姓名:杨永林;任职截止日期:空;任职起始日期:2015-05-11; | 2016-03-29 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:2019-03-23;任职起始日期:2016-03-24; | 任职截止日期:空;任职起始日期:2015-05-11; | 2016-03-29 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:是;任职截止日期:2019-03-23;任职起始日期:2016-03-24;姓名:乔红波; | 法定代表人标识:否;任职截止日期:空;任职起始日期:2015-05-11;姓名:贾向强; | 2016-03-29 |
董事 监事 经理人员信息 | 贾向强 | 空 | 2016-03-29 |
负责人变更 | 乔红波 [新增] | 杨永林 [退出] | 2016-03-29 |
负责人变更 | 姓名:乔红波; [新增] | 姓名:杨永林; [退出] | 2016-03-29 |
高级管理人员备案 | 空 | 边翠芬 [退出] | 2015-05-15 |
高级管理人员备案 | 贾向强 [新增] | 空 | 2015-05-15 |
高级管理人员备案 | 空 | 崔怀路 [退出] | 2015-05-15 |
高级管理人员备案 | 蔡珩 [新增] | 空 | 2015-05-15 |
高级管理人员备案 | 王玉民 [新增] | 空 | 2015-05-15 |
高级管理人员备案 | 马建勋 [新增] | 空 | 2015-05-15 |
高级管理人员备案 | 崔怀旭 [新增] | 空 | 2015-05-15 |
高级管理人员备案 | 杨永林 [新增] | 空 | 2015-05-15 |
高级管理人员备案 | 乔红波 [新增] | 空 | 2015-05-15 |
董事 监事 经理人员信息 | 杨永林 | 空 | 2015-05-15 |
法定代表人信息 | 姓名:杨永林;任聘单位:股东会;任职起始日期:2015-05-11; | 姓名:崔怀路;任聘单位:股东(会);任职起始日期:2014-11-12; | 2015-05-15 |
董事 监事 经理人员信息 | 乔红波 | 空 | 2015-05-15 |
董事 监事 经理人员信息 | 空 | 边翠芬 | 2015-05-15 |
董事 监事 经理人员信息 | 蔡珩 | 空 | 2015-05-15 |
法定代表人 | 杨永林 | 崔怀路 | 2015-05-15 |
董事 监事 经理人员信息 | 马建勋 | 空 | 2015-05-15 |
董事 监事 经理人员信息 | 贾向强 | 空 | 2015-05-15 |
董事 监事 经理人员信息 | 王玉民 | 空 | 2015-05-15 |
董事 监事 经理人员信息 | 崔怀旭 | 空 | 2015-05-15 |
董事 监事 经理人员信息 | 空 | 崔怀路 | 2015-05-15 |
负责人变更 | 杨永林 [新增] | 崔怀路 [退出] | 2015-05-15 |
负责人变更 | 姓名:杨永林; [新增] | 姓名:崔怀路; [退出] | 2015-05-15 |
投资人变更 | 货币;
实物; [新增]
知识产权 [新增] | 货币 | 2015-05-15 |
投资人变更 | 货币; [新增]
实物;
知识产权 | 实物;
知识产权 | 2015-05-15 |
营业期限截止日期 | 空 | 2034-11-18 | 2015-05-15 |
出资方式(实收资本) | 货币;实物;知识产权 | 货币 | 2015-05-15 |
出资方式(注册资本) | 货币;实物;知识产权 | 实物;知识产权 | 2015-05-15 |
注册资本 | 5000 | 200 | 2015-05-15 |
出资方式 | 货币;
实物;
知识产权 | 实物;
知识产权 | 2015-05-15 |
出资方式 | 货币;
实物;
知识产权 | 货币 | 2015-05-15 |
注册资本 | 5000( + 2400% ) | 200 | 2015-05-15 |
注册资本 | 200( - 98% ) | 10000 | 2015-01-30 |
注册资本 | 200 | 10000 | 2015-01-30 |