广州启爱教育咨询有限公司,办公室地址位于中国的南大门羊城广州,广州市海珠区江怡路341号自编203房(办公用途),我公司主要提供教育咨询服务;美术辅导服务;音乐辅导服务;瑜伽辅导服务;工艺美术辅导服务;文化艺术咨询服务;群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;文具用品批发;文具用品零售;〓
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 广州启爱教育咨询有限公司 |
简称: | 启爱教育咨询 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 教育咨询服务;美术辅导服务;音乐辅导服务;瑜伽辅导服务;工艺美术辅导服务;文化艺术咨询服务;群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;文具用品批发;文具用品零售;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
营业执照号码: | 91440101321068671K |
发证机关: | 广州市海珠区市场监督管理局 |
核准日期: | 2014-12-17 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2014年12月17日 |
注册资本: | 100万 (万元) |
所属分类: | 教育 » 增城市教育 |
所属城市: | 广州企业网 » 增城市 » 增城市新塘镇 |
顺企编码: | 22137700 |
广州启爱教育咨询有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
严飞英 | 60% | 人民币60.0万元 |
严强 | 40% | 人民币40.0万元 |
广州启爱教育咨询有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
股东变更 | 严强 [新增] 严飞英 | 严飞英 | 2020-09-10 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-09-10 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2020-09-10 |
住所变更 | 广州市海珠区江怡路293号二楼(部位:自编2) | 广州市海珠区江怡路341号自编203房(仅限办公用途) | 2020-05-12 |
遗失补领 | 遗失补领 | - | 2020-05-12 |
具体经营项目申报 | 教育咨询服务;文具用品零售;文化艺术咨询服务;群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;文具用品批发;婴幼儿启蒙咨询服务; | 教育咨询服务;美术辅导服务;音乐辅导服务;瑜伽辅导服务;工艺美术辅导服务;文化艺术咨询服务;群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;文具用品批发;文具用品零售; | 2020-05-12 |
董事备案 | 梁柏成,监事,选举, 严飞英,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 陈桥锋,执行董事兼经理,选举,是 [退出] 梁柏成,监事,选举, | 2017-01-05 |
财务负责人 | 严飞英 | 财务负责人(变更前) | 2017-01-05 |
经理备案 | 梁柏成,监事,选举, 严飞英,执行董事兼经理,选举, [新增] | 陈桥锋,执行董事兼经理,选举,是 [退出] 梁柏成,监事,选举, | 2017-01-05 |
组织机构备案 | 梁柏成,监事,选举, 严飞英,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 陈桥锋,执行董事兼经理,选举,是 [退出] 梁柏成,监事,选举, | 2017-01-05 |
组织机构备案 | 梁柏成(监事);严飞英(执行董事兼经理); | 陈桥锋(执行董事兼经理);梁柏成(监事); | 2017-01-05 |
董事备案 | 梁柏成(监事);严飞英(执行董事兼经理); | 陈桥锋(执行董事兼经理);梁柏成(监事); | 2017-01-05 |
经理备案 | 梁柏成(监事);严飞英(执行董事兼经理); | 陈桥锋(执行董事兼经理);梁柏成(监事); | 2017-01-05 |
股东变更 | 严飞英; | 陈桥锋;梁柏成;严飞英; | 2017-01-05 |
住所变更 | 广州市海珠区江怡路341号自编203房(仅限办公用途) | 广州市增城新塘镇汇太东路99号601房(部位:601房) | 2017-01-05 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2017-01-05 |
股东变更 | 严飞英; | 陈桥锋; [退出] 梁柏成; [退出] 严飞英; | 2017-01-05 |
经理备案 | 梁柏成(监事) 严飞英(执行董事兼经理) [新增] | 陈桥锋(执行董事兼经理) [退出] 梁柏成(监事) | 2017-01-05 |
董事备案 | 梁柏成(监事) 严飞英(执行董事兼经理) [新增] | 陈桥锋(执行董事兼经理) [退出] 梁柏成(监事) | 2017-01-05 |
法定代表人变更 | 严飞英 | 陈桥锋 | 2017-01-05 |
组织机构备案 | 梁柏成(监事) 严飞英(执行董事兼经理) [新增] | 陈桥锋(执行董事兼经理) [退出] 梁柏成(监事) | 2017-01-05 |
广州启爱教育咨询有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
梁柏成 | 监事 |
严飞英 | 执行董事兼总经理 |
人才招聘
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
前台文员 | 一、岗位职责:
1、负责接待客户,帮客户... | 2022-02-25 |
本页是 [广州启爱教育咨询有限公司] 在顺企网广州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。