佛山市旺德哥餐饮管理有限公司,办公室地址位于陶艺之乡、武术之乡佛山,佛山市南海区西樵镇西樵村东吴村民小组樵高路33号二楼之一(住所申报)(注册地址),我公司主要提供其他企业管理服务;正餐服务;社会经济咨询;其他农牧产品批发;其他食品零售。〓
联系方式
- 公司地址:
- 佛山市南海区西樵镇西樵村东吴村民小组樵高路33号二楼之一(住所申报)(注册地址)
- 固定电话:
- (0757) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 谭海林(法定代表人)
- 邮政编码:
- 528000
- 地区编码:
- 440605
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 137****1341 |
手机号码 | 131****6688 |
相关产品
工商信息和基本资料
佛山市旺德哥餐饮管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
谭金林 | 65% | 人民币6.5万元 |
谭海林 | 35% | 人民币3.5万元 |
佛山市旺德哥餐饮管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程备案 | 章程 | 章程 | 2021-06-28 |
经营范围变更 | 其他企业管理服务(餐饮管理) | 其他企业管理服务(餐饮管理);正餐服务;社会经济咨询(营养健康咨询服务);其他农牧产品批发;其他食品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 2021-06-28 |
名称变更 | 佛山市旺德哥餐饮管理有限公司 | 佛山市湘禧餐饮管理有限公司 | 2021-06-28 |
高级管理人员备案 | 谭海林,执行董事兼经理 谭金林,监事 | 陈永华,执行董事兼经理 胡伟,监事 | 2021-06-23 |
法定代表人变更 | 谭海林 | 陈永华 | 2021-06-23 |
章程备案 | 章程 | - | 2021-06-23 |
股东备案 | 谭海林,执行董事兼经理; [新增] 谭金林,监事 [新增] | 陈永华,执行董事兼经理; [退出] 胡伟,监事 [退出] | 2021-06-23 |
高级管理人员备案 | 陈永华,执行董事,经理 胡伟,监事 | 谭芳,执行董事,经理 肖俊,监事 | 2019-09-27 |
股东备案 | 陈永华,执行董事,经理; [新增] 胡伟,监事 [新增] | 谭芳,执行董事,经理; [退出] 肖俊,监事 [退出] | 2019-09-27 |
章程备案 | 章程 | 章程 | 2019-09-27 |
自然人股东 | 股东发生变更 | - | 2019-09-27 |
法定代表人 | 陈永华 | 谭芳 | 2019-09-27 |
高级管理人员备案 | 谭芳,执行董事,经理 肖俊,监事 | 黄翠,执行董事,经理 肖俊,监事 | 2019-02-28 |
股东备案 | 谭芳,执行董事,经理; [新增] 肖俊,监事 | 黄翠,执行董事,经理; [退出] 肖俊,监事 | 2019-02-28 |
章程备案 | 章程 | 章程 | 2019-02-28 |
自然人股东 | 股东发生变更 | - | 2019-02-28 |
法定代表人 | 谭芳 | 黄翠 | 2019-02-28 |
高级管理人员备案 | 黄翠,执行董事,经理 肖俊,监事 | 李武元,监事 欧建宏,执行董事,经理 | 2018-08-31 |
股东备案 | 黄翠,执行董事,经理; [新增] 肖俊,监事 [新增] | 李武元,监事; [退出] 欧建宏,执行董事,经理 [退出] | 2018-08-31 |
自然人股东 | 股东发生变更 | - | 2018-08-31 |
法定代表人变更 | 黄翠 | 欧建宏 | 2018-08-31 |
章程备案 | 章程 | - | 2018-08-31 |
经营范围变更 | 其他企业管理服务(餐饮管理);正餐服务;社会经济咨询(营养健康咨询服务);其他农牧产品批发;其他食品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 其他企业管理服务(餐饮管理);正餐服务;社会经济咨询(营养健康咨询服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 2018-08-31 |
本页是 [佛山市旺德哥餐饮管理有限公司] 在顺企网佛山黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。