变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | 无 | 无 | 2021-07-23 |
投资人变更 | 王成:78%; [新增]
刘欢欢:20%; [新增]
王德彬:2%; [新增] | 江苏大二城市管廊建设工程有限公司(出资额:1300万元,出资比例:100%) [退出] | 2021-07-23 |
高级管理人员备案 | 王成(执行董事兼总经理),
刘欢欢(监事) [新增] | 刘庆胜(执行董事兼总经理), [退出]
王成(监事) | 2021-07-23 |
地址变更 | 海南省海口市美兰区海甸二东路19号宏海大厦十六层A室 | 海南省海口市海甸二东路19号宏海大厦9楼 | 2021-07-23 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2021-07-23 |
负责人变更 | 王成 | 刘庆胜 | 2021-07-23 |
联络员备案 | 刘庆胜 | 王芹 | 2021-07-22 |
章程备案 | 无 | 无 | 2021-07-22 |
高级管理人员备案 | 刘庆胜(执行董事兼总经理) [新增]
王成(监事) [新增] | 陈子文(副董事长) [退出]
黄炳均(副董事长) [退出]
盛承慧(董事) [退出]
肖兵(董事兼总经理) [退出]
刘高峰(董事) [退出]
刘庆胜(董事长) [退出]
王芹(董事) [退出]
陈和智(董事) [退出]
韩德畴(监事) [退出]
许玲(董事) [退出] | 2021-07-06 |
期限变更 | 长期 | 2021-08-05 | 2021-07-06 |
投资人变更 | 江苏大二城市管廊建设工程有限公司:100%; | 香港昌兴行商品代理有限公司:23769%; [退出]
陈子文:11.5385%; [退出]
海南宸晟科技有限公司:11.5385%; [退出]
江苏大二城市管廊建设工程有限公司:53.8462%; | 2021-07-06 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 2021-07-06 |
投资人变更 | 香港昌兴行商品代理有限公司:23769%;
陈子文:11.5385%;
海南宸晟科技有限公司:11.5385%;
江苏大二城市管廊建设工程有限公司:53.8462%; [新增] | 中国诚通资产海南公司:53.8462%; [退出]
香港昌兴行商品代理有限公司:23769%;
陈子文:11.5385%;
海南宸晟科技有限公司:11.5385%; | 2021-04-26 |
高级管理人员备案 | 陈子文
黄炳均
盛承慧
肖兵
刘高峰
刘庆胜 [新增]
王芹
陈和智
韩德畴
许玲 | 陈子文
黄炳均
盛承慧
肖兵
刘高峰
黄红胜 [退出]
王芹
陈和智
韩德畴
许玲 | 2021-04-26 |
负责人变更 | 刘庆胜 | 黄红胜 | 2021-04-26 |
期限变更 | 2021-08-05 | 28 | 2020-06-17 |
投资人变更 | 中国诚通资产海南公司:53.8462%;
香港昌兴行商品代理有限公司:23769%;
陈子文:11.5385%;
海南宸晟科技有限公司:11.5385%; [新增] | 中国诚通资产海南公司:53.8462%;
香港昌兴行商品代理有限公司:23769%;
陈子文:11.5385%;
肖兵:11.5385%; [退出] | 2019-12-18 |
其他事项备案 | 中国诚通资产海南公司:53.8462%;香港昌兴行商品代理有限公司:23769%;陈子文:11.5385%;海南宸晟科技有限公司:11.5385%; | 中国诚通资产海南公司:53.8462%;香港昌兴行商品代理有限公司:23769%;陈子文:11.5385%;肖兵:11.5385%; | 2019-12-18 |
投资人变更 | 中国诚通资产海南公司:53.8462%;
香港昌兴行商品代理有限公司:23769%;
陈子文:11.5385%;
肖兵:11.5385%; [新增] | 中国诚通资产海南公司:53.8462%;
香港昌兴行商品代理有限公司:23769%;
陈子文:11.5385%;
海南依格尔国际工贸有限公司:11.5385%; [退出] | 2019-10-28 |
高级管理人员备案 | 陈子文
黄炳均
盛承慧
肖兵
刘高峰
黄红胜
王芹
陈和智
韩德畴
许玲 [新增] | 陈子文
黄炳均
盛承慧
肖兵
易国云 [退出]
刘高峰
黄红胜
王芹
陈和智
韩德畴 | 2019-10-28 |
投资人变更变更 | 海南依格尔国际工贸有限公司:*%;
中国诚通资产海南公司:*%;
香港昌兴行商品代理有限公司:*%;
陈子文:*%; [新增] | 中国诚通资产海南公司:*%;
香港昌兴行商品代理有限公司:*%;
泰国泰盛有限公司:*%; [退出]
海南依格尔国际工贸有限公司:*%; | 2018-06-25 |
其他事项备案变更 | 001,002,003,004,005,006, | 无 | 2018-06-25 |
期限变更变更 | 2020-08-05 | 2018-08-05 | 2018-06-25 |
负责人变更 | 黄红胜 | 黎卓 | 2017-10-31 |
高级管理人员备案 | 陈子文 [新增]
黄炳均
盛承慧
肖兵
易国云
刘高峰
黄红胜
王芹 [新增]
陈和智 [新增]
韩德畴 [新增] | 陈颖杜 [退出]
蔡华生 [退出]
黄炳均
盛承慧
肖兵
黎卓 [退出]
魏玉玲 [退出]
易国云
刘高峰
符玉妹 [退出]
黄红胜 | 2017-10-31 |
期限变更 | 2018-08-05 | 2013-08-05 | 2013-07-12 |
经营范围变更 | 房地产销售,装饰装修工程,生产销售建筑材料,装修装饰材料,木材制品,房地产业咨询服务,自有房屋租赁。(凡需行政许可的项目凭许可证经营) | 房地产销售,装饰装修工程,生产销售建筑材料,装修装饰材料,木材制品,房地产业咨询服务。 | 2013-07-12 |
期限变更 | 2013-08-05 | 2012-08-05 | 2012-06-28 |
经营范围变更 | 房地产销售,装饰装修工程,生产销售建筑材料,装修装饰材料,木材制品,房地产业咨询服务。 | 房地产开发经营,装饰装修工程,生产销售建筑材料,装修装饰材料,木材制品,房地产业咨询服务。 | 2012-06-28 |
投资人变更 | 名称:中国诚通资产海南公司,出资额:*%出资比例:*%, [新增]
名称:海南依格尔国际工贸有限公司,出资额:*%出资比例:*%,
名称:泰国泰盛有限公司,出资额:*%出资比例:*%,
名称:香港昌兴行商品代理有限公司,出资额:*%出资比例:*% | 名称:中国建筑材料海南公司,出资额:*%出资比例:*%, [退出]
名称:香港昌兴行商品代理有限公司,出资额:*%出资比例:*%,
名称:泰国泰盛有限公司,出资额:*%出资比例:*%,
名称:海南依格尔国际工贸有限公司,出资额:*%出资比例:*% | 2011-08-24 |
高级管理人员备案 | 蔡华生,副总经理
陈颖杜,副董事长
符玉妹,董事 [新增]
黄炳均,副董事长
黄红胜,监事 [新增]
黎卓,董事长
刘高峰,董事 [新增]
盛承慧,董事
魏玉玲,董事 [新增]
肖兵,副董事长,总经理
易国云,董事 [新增] | 蔡华生,副总经理
陈颖杜,副董事长
黄炳均,副董事长
黎卓,董事
罗伟,董事 [退出]
盛承慧,董事
魏良彬,董事 [退出]
肖兵,副董事长,总经理
肖亮,董事 [退出]
徐永建,董事长 [退出] | 2010-04-13 |
负责人变更 | 黎卓 | 徐永建 | 2010-04-13 |
高级管理人员备案 | 蔡华生,副总经理
陈颖杜,副董事长
黄炳均,副董事长
黎卓,董事 [新增]
罗伟,董事
盛承慧,董事
魏良彬,董事
肖兵,副董事长,总经理
肖亮,董事
徐永建,董事长 | 蔡华生,副总经理
陈颖杜,副董事长
黄炳均,副董事长
罗伟,董事
盛承慧,董事
魏良彬,董事
肖兵,副董事长,总经理
肖亮,董事
熊涛云,董事 [退出]
徐永建,董事长 | 2009-08-18 |
期限变更 | 2012-08-05 | 2002-08-05 | 2002-06-04 |
高级管理人员备案 | 蔡华生,副总经理
陈颖杜,副董事长
黄炳均,副董事长
罗伟,董事 [新增]
盛承慧,董事
魏良彬,董事
肖兵,副董事长,总经理
肖亮,董事 [新增]
熊涛云,董事
徐永建,董事长 | 蔡华生,副总经理
陈颖杜,副董事长
黄炳均,副董事长
盛承慧,董事
王文博,董事 [退出]
魏良彬,董事
肖兵,副董事长,总经理
邢坚,副董事长 [退出]
熊涛云,董事
徐永建,董事长 | 1999-10-28 |
经营范围变更 | 房地产开发经营,装饰装修工程,生产销售建筑材料,装修装饰材料,木材制品,房地产业咨询服务。 | 房地产开发经营,装饰装修工程,生产销售建筑材料,装修装饰材料,木材制品。 | 1999-10-28 |
投资人变更 | 名称:泰国泰盛有限公司,出资额:*%出资比例:*%,
名称:香港昌兴行商品代理有限公司,出资额:*%出资比例:*%,
名称:中国建筑材料海南公司,出资额:*%出资比例:*%,
名称:海南依格尔国际工贸有限公司,出资额:*%出资比例:*% | 名称:泰国泰盛有限公司,出资额:*%出资比例:*%,
名称:海南海联工贸有限公司,出资额:*%出资比例:*%, [退出]
名称:香港昌兴行商品代理有限公司,出资额:*%出资比例:*%,
名称:中国建筑材料海南公司,出资额:*%出资比例:*%,
名称:海南依格尔国际工贸有限公司,出资额:*%出资比例:*% | 1999-10-28 |
地址变更 | 海南省海口市海甸二东路19号宏海大厦9楼 | 海南省海口市海秀路28号 | 1999-10-28 |
负责人变更 | 徐永建 | 熊涛云 | 1996-09-12 |
高级管理人员备案 | 蔡华生,副总经理
陈颖杜,副董事长
黄炳均,副董事长
盛承慧,董事
王文博,董事 [新增]
魏良彬,董事 [新增]
肖兵,副董事长,总经理
邢坚,副董事长
熊涛云,董事
徐永建,董事长 | 蔡华生,副总经理
陈颖杜,副董事长
黄炳均,副董事长
潘家泽,董事 [退出]
盛承慧,董事
肖兵,副董事长,副总经理
邢坚,副董事长
熊涛云,董事长
徐永建,总经理
杨增荣,董事 [退出] | 1996-09-12 |
实收资本变更 | 1300( + 15.19262% ) | 1128.5445 | 1995-09-19 |
投资人变更 | 名称:海南海联工贸有限公司,出资额:*%出资比例:*%, [新增]
名称:香港昌兴行商品代理有限公司,出资额:*%出资比例:*%,
名称:中国建筑材料海南公司,出资额:*%出资比例:*%,
名称:泰国泰盛有限公司,出资额:*%出资比例:*%,
名称:海南依格尔国际工贸有限公司,出资额:*%出资比例:*% [新增] | 名称:海口市建材供应公司,出资额:*%出资比例:*%, [退出]
名称:香港昌兴行商品代理有限公司,出资额:*%出资比例:*%,
名称:中国建筑材料海南公司,出资额:*%出资比例:*%,
名称:泰国泰盛有限公司,出资额:*%出资比例:*% | 1995-09-19 |
高级管理人员备案 | 蔡华生,副总经理
陈颖杜,副董事长
黄炳均,副董事长
潘家泽,董事
盛承慧,董事
肖兵,副董事长,副总经理 [新增]
邢坚,副董事长
熊涛云,董事长
徐永建,总经理
杨增荣,董事 | 蔡华生,副总经理
陈颖杜,副董事长
陈子文,副总经理 [退出]
黄炳均,副董事长
潘家泽,董事,副总经理
盛承慧,董事
邢坚,副董事长
熊涛云,董事长
徐永建,总经理
杨增荣,董事 | 1995-09-19 |
经营范围变更 | 房地产开发经营,装饰装修工程,生产销售建筑材料,装修装饰材料,木材制品。 | 房地产开发经营;兼营:装修装饰、建材的省内贸易。 | 1995-09-19 |
高级管理人员备案 | 蔡华生,副总经理
陈颖杜,副董事长 [新增]
陈子文,副总经理 [新增]
黄炳均,副董事长
潘家泽,董事,副总经理
盛承慧,董事
邢坚,副董事长
熊涛云,董事长
徐永建,总经理 [新增]
杨增荣,董事 [新增] | 蔡华生,副总经理
胡伟英,董事 [退出]
黄炳均,副董事长
潘家泽,副总经理
盛承慧,董事
邢坚,副董事长,总经理
熊涛云,董事长
扬广文,董事 [退出] | 1994-05-31 |
投资人变更 | 名称:海口市建材供应公司,出资额:*%出资比例:*%,
名称:香港昌兴行商品代理有限公司,出资额:*%出资比例:*%,
名称:中国建筑材料海南公司,出资额:*%出资比例:*%,
名称:泰国泰盛有限公司,出资额:*%出资比例:*% [新增] | 名称:海口市建材供应公司,出资额:*%出资比例:*%,
名称:香港昌兴行商品代理有限公司,出资额:*%出资比例:*%,
名称:中国建筑材料海南公司,出资额:*%出资比例:*% | 1994-05-31 |
实收资本变更 | 1128.5445( + 15.23939% ) | 979.3045 | 1994-05-31 |
注册资本变更 | 1300( + 30% ) | 1000 | 1994-05-31 |