变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 丁宁,董事
方克刚,董事
郭金华,董事
郭孔吉,董事
李建春,董事
李先华,董事长
刘赛花,董事
刘位精,监事
刘璐,董事
穆存于,董事
孙福生,董事
王贞,董事
吴邦海,董事
吴清庆,监事
邢宝山,监事
张翼,董事
周锋,监事
朱卫军,董事 | 丁宁,董事
方克刚,董事
郭金华,董事
郭孔吉,董事
李建春,董事
李先华,董事长
刘赛花,监事
刘位精,监事
刘璐,董事
穆存于,董事
孙福生,董事
王贞,董事
吴邦海,董事
吴清庆,监事
邢宝山,监事
张翼,董事
周锋,监事
朱卫军,董事 | 2008-07-09 |
经营范围变更 | 机场服务,航空服务业务。贸易、广告、信息、旅游服务、租赁、仓储、证券投资业务。(凡需行政许可的项目凭许可证经营) | 航空运输(凭专项审批许可证经营),航空港、场、站导航服务,航空辅助服务,房地产开发及经营,经济信息服务,旅游资源开发,租赁业务,仓储业务。 | 2008-07-09 |
其他事项备案 | ***** | *****64 | 2008-07-09 |
高级管理人员备案 | 丁宁,董事 [新增]
方克刚,董事 [新增]
郭金华,董事
郭孔吉,董事
李建春,董事 [新增]
李先华,董事长
刘赛花,监事 [新增]
刘位精,监事 [新增]
刘璐,董事
穆存于,董事 [新增]
孙福生,董事 [新增]
王贞,董事 [新增]
吴邦海,董事 [新增]
吴清庆,监事
邢宝山,监事
张翼,董事
周锋,监事 [新增]
朱卫军,董事 | 陈鸿起,监事 [退出]
杜小龙,监事 [退出]
冯惠敏,董事 [退出]
傅助,董事 [退出]
郭金华,董事
郭孔吉,董事
黄玉珍,董事 [退出]
李建民,董事 [退出]
李先华,董事
李晓明,董事 [退出]
林瑞俊,董事 [退出]
刘景范,董事 [退出]
刘璐,董事
童凯生,董事 [退出]
吴清庆,监事
邢宝山,监事
叶必良,董事 [退出]
张翼,董事
朱卫军,董事 | 2007-05-16 |
期限变更 | 2009-08-12 | 2003-08-12 | 2007-05-16 |
高级管理人员备案 | 陈鸿起,监事
杜小龙,监事
冯惠敏,董事
傅助,董事
郭金华,董事
郭孔吉,董事
黄玉珍,董事
李建民,董事
李先华,董事 [新增]
李晓明,董事 [新增]
林瑞俊,董事 [新增]
刘景范,董事
刘璐,董事 [新增]
童凯生,董事
吴清庆,监事
邢宝山,监事
叶必良,董事
张翼,董事 [新增]
朱卫军,董事 [新增] | 陈鸿起,监事
陈明耿,董事 [退出]
陈求熙,董事 [退出]
杜小龙,监事
冯惠敏,董事
傅助,董事
郭金华,董事
郭孔吉,董事
黄香林,董事长 [退出]
黄玉珍,董事
李建民,董事
林瑞骏,董事 [退出]
刘景范,董事
史瑞培,董事 [退出]
童凯生,董事
吴清庆,监事
邢宝山,监事
叶必良,董事
曾国华,董事 [退出] | 2002-10-28 |
地址变更 | 海口市龙昆北路30号宏源证券大厦13楼 | 海口市海府路17号(亚希大厦九层) | 2002-10-28 |
负责人变更 | 李先华 | 曾国华 | 2002-10-28 |
高级管理人员备案 | 陈鸿起,监事
陈明耿,董事
陈求熙,董事
杜小龙,监事
冯惠敏,董事
傅助,董事
郭金华,董事
郭孔吉,董事
黄香林,董事长 [新增]
黄玉珍,董事
李建民,董事
林瑞骏,董事 [新增]
刘景范,董事
史瑞培,董事
童凯生,董事
吴清庆,监事
邢宝山,监事
叶必良,董事
曾国华,董事 [新增] | 陈鸿起,监事
陈明耿,董事
陈求熙,董事
杜小龙,监事
冯惠敏,董事
傅助,董事
郭金华,董事
郭孔吉,董事
黄玉珍,监事
李建民,董事
林瑞俊,董事 [退出]
刘景范,董事
毛志君,董事长 [退出]
史瑞培,董事
童凯生,董事
吴清庆,监事
邢宝山,监事
叶必良,董事 | 2000-02-25 |
期限变更 | 2003-08-12 | 2000-08-11 | 2000-02-25 |
负责人变更 | 曾国华 | 林瑞骏 | 2000-02-25 |
其他事项备案 | *****64 | 28408273-X | 2000-02-25 |
期限变更 | 2000-08-11 | 1994-02-11 | 1997-01-14 |
负责人变更 | 林瑞骏 | 陈建威 | 1997-01-14 |
高级管理人员备案 | 陈鸿起,监事
陈明耿,董事
陈求熙,董事
杜小龙,监事
冯惠敏,董事
傅助,董事
郭金华,董事
郭孔吉,董事
黄玉珍,监事
李建民,董事
林瑞俊,董事 [新增]
刘景范,董事
毛志君,董事长 [新增]
史瑞培,董事
童凯生,董事
吴清庆,监事
邢宝山,监事
叶必良,董事 | 陈鸿起,监事
陈明耿,董事
陈求熙,董事
杜小龙,监事
冯惠敏,董事
傅助,董事
郭金华,董事
郭孔吉,董事
黄宝璋,董事长 [退出]
黄玉珍,监事
李建民,董事
刘景范,董事
史瑞培,董事
童凯生,董事
吴清庆,监事
邢宝山,监事
叶必良,董事 | 1997-01-14 |
实收资本变更 | 100000( + 81.31248% ) | 55153.4000 | 1995-09-21 |
地址变更 | 海口市海府路17号(亚希大厦九层) | 海口市海秀路67号 | 1995-09-21 |
高级管理人员备案 | 陈鸿起,监事
陈明耿,董事
陈求熙,董事
杜小龙,监事
冯惠敏,董事
傅助,董事 [新增]
郭金华,董事
郭孔吉,董事
黄宝璋,董事长
黄玉珍,监事 [新增]
李建民,董事
刘景范,董事 [新增]
史瑞培,董事 [新增]
童凯生,董事
吴清庆,监事
邢宝山,监事
叶必良,董事 | 陈鸿起,监事
陈明耿,董事
陈求熙,董事
杜小龙,监事
冯惠敏,监事
郭金华,董事
郭孔吉,董事
黄宝璋,董事长
李建民,董事
钱晓华,董事 [退出]
唐世敏,董事 [退出]
童凯生,董事
吴清庆,监事
邢宝山,监事
叶必良,董事
张伟,董事 [退出]
邝锡铿,董事 [退出] | 1995-09-21 |