变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
成员 | 陈孟君 | 马凌霏 | 2018-01-26 |
投资人 | 名称:陈孟君,出资额:10000,出资比例:100 | 名称:马凌霏,出资额:10000,出资比例:100 | 2018-01-26 |
成员 | 陈孟君
10000(万元)100% | 马凌霏
10000(万元)100% | 2018-01-26 |
成员 | 陈孟君(执行董事),陈孟君(总经理) | 马凌霏(总经理),马凌霏(执行董事) | 2018-01-26 |
投资人 | 陈孟君 10000(万元)100% | 马凌霏 10000(万元)100% | 2018-01-26 |
负责人 | 陈孟君 | 马凌霏 | 2018-01-26 |
负责人变更 | 股东:;
总经理:陈孟君;
董事长:陈孟君;
法定代表人:陈孟君; | 股东:马凌霏;
董事长:马凌霏;
总经理:马凌霏;
法定代表人:马凌霏; | 2018-01-26 |
高级管理人员备案 | 总经理:陈孟君 [新增]
执行董事:陈孟君 [新增] | 执行董事:马凌霏 [退出]
总经理:马凌霏 [退出] | 2018-01-26 |
投资人变更 | 股东名称:陈孟君、出资额:10000、出资比例:100; [新增] | 股东名称:马凌霏、出资额:10000、出资比例:100; [退出] | 2018-01-26 |
总经理 | 陈孟君(总经理) [新增] | 马凌霏(总经理) [退出] | 2018-01-26 |
董事长或执行董事成员 | 陈孟君(执行董事) [新增] | 马凌霏(执行董事) [退出] | 2018-01-26 |
投资人变更 | 名称:陈孟君,出资额:10000,出资比例:100 [新增] | 名称:马凌霏,出资额:10000,出资比例:100 [退出] | 2018-01-26 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-01-16 | 2015-08-11 | 2018-01-26 |
成员 | 马凌霏 | 范真溯 | 2016-05-19 |
成员 | 马凌霏(执行董事),姚艳君(监事),马凌霏(总经理) | 蒋世妤(总经理),范真溯(执行董事),姚艳君(监事) | 2016-05-19 |
负责人 | 马凌霏 | 范真溯 | 2016-05-19 |
负责人变更 | 法定代表人:马凌霏;
董事长:马凌霏;
总经理:马凌霏;
监事:姚艳君; | 法定代表人:范真溯;
总经理:蒋世妤;
监事:姚艳君;
董事长:范真溯; | 2016-05-19 |
高级管理人员备案 | 总经理:马凌霏 [新增]
执行董事:马凌霏 [新增]
监事:姚艳君 | 执行董事:范真溯 [退出]
总经理:蒋世妤 [退出]
监事:姚艳君 | 2016-05-19 |
高管人员 | 马凌霏(总经理) [新增] | 蒋世妤(总经理) [退出] | 2016-05-19 |
董事长或执行董事成员 | 马凌霏(执行董事) [新增] | 范真溯(执行董事) [退出] | 2016-05-19 |
高管人员 | 姚艳君(监事)
马凌霏(总经理) [新增]
马凌霏(执行(常务)董事) [新增] | 范真溯(执行(常务)董事) [退出]
姚艳君(监事)
蒋世妤(总经理) [退出] | 2016-05-19 |
法定代表人 | 马凌霏 | 范真溯 | 2016-05-19 |
董事成员 | 姚艳君(监事)
马凌霏(总经理) [新增]
马凌霏(执行(常务)董事) [新增] | 范真溯(执行(常务)董事) [退出]
姚艳君(监事)
蒋世妤(总经理) [退出] | 2016-05-19 |
董事成员 | 姚艳君(监事) 马凌霏(总经理) 马凌霏(执行(常务)董事) | 范真溯(执行(常务)董事) 姚艳君(监事) 蒋世妤(总经理) | 2016-05-19 |
高管人员 | 姚艳君(监事) 马凌霏(总经理) 马凌霏(执行(常务)董事) | 范真溯(执行(常务)董事) 姚艳君(监事) 蒋世妤(总经理) | 2016-05-19 |
股东(投资人) | 马凌霏 10000(万元) 100% | 范真溯 8000(万元) 80% 蒋世妤 2000(万元) 20% | 2016-04-29 |
投资人 | 名称:马凌霏,出资额:10000,出资比例:100 | 名称:范真溯,出资额:8000,出资比例:80名称:蒋世妤,出资额:2000,出资比例:20 | 2016-04-29 |
投资人 | 马凌霏 10000(万元)100% | 范真溯 8000(万元)80% 蒋世妤 2000(万元)20% | 2016-04-29 |
投资人变更 | 股东名称:马凌霏、出资额:10000、出资比例:100; [新增] | 股东名称:范真溯、出资额:8000、出资比例:80; [退出]
股东名称:蒋世妤、出资额:2000、出资比例:20; [退出] | 2016-04-29 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2016-04-29 |
投资人变更 | 名称:马凌霏,出资额:10000,出资比例:100 [新增] | 名称:蒋世妤,出资额:2000,出资比例:20 [退出]
名称:范真溯,出资额:8000,出资比例:80 [退出] | 2016-04-29 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2016-04-29 |
股东 | 马凌霏 10000(万元) 100% [新增] | 范真溯 8000(万元) 80% [退出]
蒋世妤 2000(万元) 20% [退出] | 2016-04-29 |
投资人 | 名称:范真溯,出资额:8000,出资比例:80名称:蒋世妤,出资额:2000,出资比例:20 | 名称:姚艳君,出资额:8000,出资比例:80名称:蒋世妤,出资额:2000,出资比例:20 | 2015-08-21 |
成员 | 范真溯 | 蒋世妤 | 2015-08-21 |
成员 | 范真溯
8000(万元)80%
蒋世妤
2000(万元)20% | 姚艳君
8000(万元)80%
蒋世妤
2000(万元)20% | 2015-08-21 |
统一社会信用代码 | *****8 | - | 2015-08-21 |
成员 | 蒋世妤(总经理),范真溯(执行董事),姚艳君(监事) | 蒋世妤(总经理),范真溯(执行董事),曾翠娥(监事) | 2015-08-21 |
投资人 | 范真溯 8000(万元)80% 蒋世妤 2000(万元)20% | 姚艳君 8000(万元)80% 蒋世妤 2000(万元)20% | 2015-08-21 |
负责人 | 范真溯 | 蒋世妤 | 2015-08-21 |
负责人变更 | 总经理:蒋世妤;
股东:蒋世妤;
法定代表人:范真溯;
监事:姚艳君;
股东:范真溯;
董事长:范真溯; | 总经理:蒋世妤;
股东:姚艳君;
董事长:范真溯;
法定代表人:蒋世妤;
监事:曾翠娥;
股东:蒋世妤; | 2015-08-21 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-08-21 |
投资人变更 | 股东名称:范真溯、出资额:8000、出资比例:80; [新增]
股东名称:蒋世妤、出资额:2000、出资比例:20; | 股东名称:蒋世妤、出资额:2000、出资比例:20;
股东名称:姚艳君、出资额:8000、出资比例:80; [退出] | 2015-08-21 |
高级管理人员备案 | 执行董事:范真溯
监事:姚艳君 [新增]
总经理:蒋世妤 | 总经理:蒋世妤
监事:曾翠娥 [退出]
执行董事:范真溯 | 2015-08-21 |
其他事项备案 | *****8 | - | 2015-08-21 |
投资人变更 | 名称:蒋世妤,出资额:2000,出资比例:20
名称:范真溯,出资额:8000,出资比例:80 [新增] | 名称:姚艳君,出资额:8000,出资比例:80 [退出]
名称:蒋世妤,出资额:2000,出资比例:20 | 2015-08-21 |
监事信息 | 姚艳君(监事) [新增] | 曾翠娥(监事) [退出] | 2015-08-21 |
章程 | - | - | 2015-08-21 |
监事成员 | 范真溯(执行(常务)董事)
姚艳君(监事) [新增]
蒋世妤(总经理) | 蒋世妤(总经理)
曾翠娥(监事) [退出]
范真溯(执行(常务)董事) | 2015-08-21 |
监事成员 | 范真溯(执行(常务)董事) 姚艳君(监事) 蒋世妤(总经理) | 蒋世妤(总经理) 曾翠娥(监事) 范真溯(执行(常务)董事) | 2015-08-21 |
法定代表人(负责人) | 范真溯 | 蒋世妤 | 2015-08-21 |
一照一码升级 | | | 2015-08-21 |
股东(投资人) | 范真溯 8000(万元) 80% 蒋世妤 2000(万元) 20% | 姚艳君 8000(万元) 80% 蒋世妤 2000(万元) 20% | 2015-08-21 |
章程 | | | 2015-08-21 |
股东 | 范真溯 8000(万元) 80% [新增]
蒋世妤 2000(万元) 20% | 姚艳君 8000(万元) 80% [退出]
蒋世妤 2000(万元) 20% | 2015-08-21 |
一照一码升级 | - | - | 2015-08-21 |