变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
其他变更 | 姓名:朱启刚,职务:监事;
姓名:周旻,职务:经理;
姓名:郑毅,职务:董事;
姓名:周旻,职务:董事;
姓名:罗月,职务:董事长; | 姓名:牛宾,职务:经理;
姓名:单慧黎,职务:董事;
姓名:王萍萍,职务:监事;
姓名:牛宾,职务:董事长;
姓名:姚颖,职务:董事; | 2022-07-14 |
法定代表人变更 | 罗月 | 牛宾 | 2022-07-14 |
其他变更 | 姓名:牛宾,职务:经理;
姓名:单慧黎,职务:董事;
姓名:王萍萍,职务:监事;
姓名:牛宾,职务:董事长;
姓名:姚颖,职务:董事; | 姓名:王萍萍,职务:监事;
姓名:刘新浩,职务:经理;
姓名:刘新浩,职务:董事长;
姓名:单慧黎,职务:董事;
姓名:姚颖,职务:董事; | 2021-12-30 |
法定代表人变更 | 牛宾 | 刘新浩 | 2021-12-30 |
经营范围变更 | 许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:房地产经纪,物业管理,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),非居住房地产租赁,个人商务服务,商务秘书服务,企业管理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 房地产开发、经营、房地产中介、物业管理(以上项目依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)** | 2021-12-30 |
其他变更 | 姓名:王萍萍,职务:监事;
姓名:刘新浩,职务:经理;
姓名:刘新浩,职务:董事长;
姓名:单慧黎,职务:董事;
姓名:姚颖,职务:董事; | 姓名:秦华,职务:董事长;
姓名:秦华,职务:经理;
姓名:孙岩,职务:监事;
姓名:汤沸,职务:董事;
姓名:许幼农,职务:董事; | 2020-07-21 |
法定代表人变更 | 刘新浩 | 秦华 | 2020-07-21 |
投资人变更 | 投资人:上海世盈投资管理有限公司,出资额:183673.5( + 96784% )万人民币,占100%,出资方式:货币,出资时间:2013-12-25; | 投资人:上海世盈投资管理有限公司,出资额:93673.5万人民币,占51%,出资方式:货币,出资时间:2013-12-25;
投资人:昆山中盛新城投资中心(有限合伙),出资额:90000万,占49%,出资方式:货币,出资时间:2013-12-30; [退出] | 2018-01-26 |
投资人变更 | 投资人:上海世盈投资管理有限公司 ; | 投资人:上海世盈投资管理有限公司 ;
投资人:昆山中盛新城投资中心(有限合伙) ; [退出] | 2018-01-26 |
其他变更 | 姓名:秦华,职务:董事长;
姓名:秦华,职务:经理;
姓名:孙岩,职务:监事;
姓名:汤沸,职务:董事;
姓名:许幼农,职务:董事; | 姓名:孙岩,职务:监事;
姓名:吴桂芳,职务:董事;
姓名:张婧,职务:董事;
姓名:汤沸,职务:董事;
姓名:许世坛,职务:董事;
姓名:谢琨,职务:董事长;
姓名:谢琨,职务:经理; | 2018-01-26 |
法定代表人变更 | 秦华 | 谢琨 | 2018-01-26 |
企业类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 其他有限责任公司 | 2018-01-26 |
投资人变更 | 上海世盈投资管理有限公司,出资93673.5万人民币,占51%,实缴出资93673.5万;
昆山中盛新城投资中心(有限合伙),出资90000万,占49%,实缴出资90000万; [新增] | 上海世盈投资管理有限公司,出资93673.5万人民币,占51%,实缴出资93673.5万;
上海澄壁投资管理有限公司,出资90000万人民币,占49%,实缴出资90000万; [退出] | 2015-12-25 |
投资人变更 | 投资人:上海世盈投资管理有限公司 ;
投资人:昆山中盛新城投资中心(有限合伙) ; [新增] | 投资人:上海世盈投资管理有限公司 ;
投资人:上海澄壁投资管理有限公司 ; [退出] | 2015-12-25 |
投资人(股权)变更 | 投资人:上海世盈投资管理有限公司 ;投资人:昆山中盛新城投资中心(有限合伙) ; | 投资人:上海世盈投资管理有限公司 ;投资人:上海澄壁投资管理有限公司 ; | 2015-12-25 |
投资人变更 | 上海世盈投资管理有限公司,出资93673.5万人民币,占51%,实缴出资93673.5万;
昆山中盛新城投资中心(有限合伙),出资90000万,占49%,实缴出资90000万; [新增] | 上海世盈投资管理有限公司,出资93673.5万人民币,占51%,实缴出资93673.5万;
上海澄壁投资管理有限公司,出资90000万人民币,占49%,实缴出资90000万; [退出] | 2015-12-24 |
主要人员变更 | 监事,孙岩,1980-06-22
董事,汤沸,1970-11-25
董事长兼总经理,谢琨,1968-10-20
董事,张婧,1981-07-30 [新增]
董事,吴桂芳,1969-08-02 [新增]
董事,许世坛,1977-02-25 | 董事,金韧,1972-11-26 [退出]
监事,孙岩,1980-06-22
董事,汤沸,1970-11-25
董事,王小健,1977-07-19 [退出]
董事长兼总经理,谢琨,1968-10-20
董事,许世坛,1977-02-25 | 2015-12-23 |
投资人变更 | 上海世盈投资管理有限公司,出资93673.5万人民币,占51%,实缴出资93673.5万;
上海澄壁投资管理有限公司,出资90000万,占49%,实缴出资90000万; [新增] | 民生加银资产管理有限公司,出资90000万人民币,占49%,实缴出资90000万; [退出]
上海世盈投资管理有限公司,出资93673.5万人民币,占51%,实缴出资93673.5万; | 2015-12-23 |
投资人变更 | 投资人:上海世盈投资管理有限公司 ;
投资人:上海澄壁投资管理有限公司 ; [新增] | 投资人:民生加银资产管理有限公司 ; [退出]
投资人:上海世盈投资管理有限公司 ; | 2015-12-23 |
其他变更 | 监事,孙岩,***;董事,汤沸,***;董事长兼总经理,谢琨,***;董事,张婧,***;董事,吴桂芳,***;董事,许世坛,***; | 董事,金韧,***;监事,孙岩,***;董事,汤沸,***;董事,王小健,***;董事长兼总经理,谢琨,***;董事,许世坛,***; | 2015-12-23 |
投资人(股权)变更 | 投资人:上海世盈投资管理有限公司 ;投资人:上海澄壁投资管理有限公司 ; | 投资人:民生加银资产管理有限公司 ;投资人:上海世盈投资管理有限公司 ; | 2015-12-23 |
其他变更 | 监事,孙岩,***;董事,汤沸,***;董事长兼总经理,谢琨,***;董事,张婧,***;董事,吴桂芳,***;董事,许世坛,***; | 董事,金韧,***;监事,孙岩,***;董事,汤沸,***;董事,王小健,***;董事长兼总经理,谢琨,***;董事,许世坛,***; | 2015-12-22 |
投资人变更 | 上海世盈投资管理有限公司,出资93673.5万人民币,占51%,实缴出资93673.5万;
上海澄壁投资管理有限公司,出资90000万,占49%,实缴出资90000万; [新增] | 民生加银资产管理有限公司,出资90000万人民币,占49%,实缴出资90000万; [退出]
上海世盈投资管理有限公司,出资93673.5万人民币,占51%,实缴出资93673.5万; | 2015-12-22 |
住所变更 | 江西省南昌市西湖区朝阳新城朝农街299号 | 南昌市西湖区抚生路289号 | 2014-05-04 |
住所变更 | 江西省南昌市西湖区朝阳新城朝农街299号 | 南昌市西湖区抚生路289号 | 2014-05-03 |
主要人员变更 | 董事,金韧,*** [新增]
监事,孙岩,***
董事,汤沸,***
董事,王小健,*** [新增]
董事长兼总经理,谢琨,***
董事,许世坛,*** | 监事,孙岩,***
董事,汤沸,***
董事长兼总经理,谢琨,***
董事,许世坛,*** | 2014-01-17 |
注册资本变更 | 183673.5( + 96784% ) | 93673.5 | 2014-01-17 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2014-01-17 |
其他变更 | 董事,金韧,***;监事,孙岩,***;董事,汤沸,***;董事,王小健,***;董事长兼总经理,谢琨,***;董事,许世坛,***; | 监事,孙岩,***;董事,汤沸,***;董事长兼总经理,谢琨,***;董事,许世坛,***; | 2014-01-17 |
实收资本变更 | 183673.5( + 96784% ) | 93673.5 | 2014-01-17 |
投资人变更 | 民生加银资产管理有限公司,出资90000万人民币,占49%,实缴出资90000万; [新增]
上海世盈投资管理有限公司,出资93673.5万人民币,占51%,实缴出资93673.5万; | 上海世盈投资管理有限公司,出资93673.5万人民币,占100%,实缴出资93673.5万; | 2014-01-17 |
注册资本变更 | 93673.5( + 836.735% ) | 10000 | 2013-12-26 |
实收资本变更 | 93673.5( + 836.735% ) | 10000 | 2013-12-26 |
投资人变更 | 上海世盈投资管理有限公司,出资93673.5( + 836.735% )万人民币,占100%,实缴出资93673.5万; | 上海世盈投资管理有限公司,出资10000万人民币,占100%,实缴出资10000万; | 2013-12-26 |