变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
企业类型变更 | 有限责任公司(港澳台投资、非独资) | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2022-05-31 |
投资人备案 | 企业名称: 光阳工业股份有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; [新增]
企业名称: 常州光星精机有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **.****%; | 企业名称: 常州光星精机有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%; | 2022-05-31 |
住所变更 | 浙江省杭州市余杭区良渚街道平高创业城*幢****室 | 浙江省杭州市上城区惠民路**号*楼***室 | 2022-05-31 |
注册资本变更 | **** | *** | 2022-05-31 |
经营范围变更 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);摩托车及零配件零售;摩托车及零配件批发;非公路休闲车及零配件销售;机械设备销售;机械设备租赁;农业机械销售;农业机械租赁;助动自行车、代步车及零配件销售;残疾人座车制造;特种劳动防护用品销售;模具销售;国内贸易代理;电动自行车销售;发电机及发电机组销售;电池销售;电子元器件零售;电子元器件批发;家用电器销售;电子产品销售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;文具用品零售;文具用品批发;办公用品销售;针纺织品销售;箱包销售;服装服饰批发;服装服饰零售;橡胶制品销售;塑料制品销售;日用品销售;日用品批发;仪器仪表销售;仪器仪表修理;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);通讯设备销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);机动车修理和维护;电动自行车维修;互联网销售(除销售需要许可的商品);货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 服务:计算机软硬件、机械设备的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让;批发、零售:汽车、摩托车电子喷射系统及相关零部件、软件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2021-12-16 |
高级管理人员备案 | 姓名: 张荣城; 证件号码: ********; 职位: 副董事长; [新增]
姓名: 张荣城; 证件号码: ********; 职位: 总经理; [新增]
姓名: 曾俊豪; 证件号码: ********; 职位: 监事;
姓名: 许世钟; 证件号码: ********; 职位: 董事长; [新增]
姓名: 黄飞腾; 证件号码: ********; 职位: 董事; [新增] | 姓名: 施成保; 证件号码: ********; 职位: 副董事长; [退出]
姓名: 施成保; 证件号码: ********; 职位: 总经理; [退出]
姓名: 曾俊豪; 证件号码: ********; 职位: 监事;
姓名: 李智诚; 证件号码: ********; 职位: 董事长; [退出]
姓名: 杨文义; 证件号码: ********; 职位: 董事; [退出] | 2020-10-12 |
法定代表人变更 | 许世钟 | 李智诚 | 2020-10-12 |
高级管理人员备案 | 姓名: 施成保; 证件号码: ********; 职位: 副董事长;
姓名: 施成保; 证件号码: ********; 职位: 总经理;
姓名: 曾俊豪; 证件号码: ********; 职位: 监事;
姓名: 李智诚; 证件号码: ********; 职位: 董事长;
姓名: 杨文义; 证件号码: ********; 职位: 董事; | 姓名: 施成保; 证件号码: ********; 职位: 副董事长;
姓名: 曾俊豪; 证件号码: ********; 职位: 监事;
姓名: 李智诚; 证件号码: ********; 职位: 董事长;
姓名: 杨文义; 证件号码: ********; 职位: 董事兼总经理; | 2019-09-19 |
注册资本变更 | 500 | 500 | 2018-12-20 |
投资人备案 | 企业名称: 常州光星精机有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***% | 企业名称: 杭州鑫悦动创业投资有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]
企业名称: 常州光星精机有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **% | 2018-12-20 |
注册资本变更 | *** | *** | 2018-12-20 |
企业类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 其他有限责任公司 | 2018-12-20 |
经营范围变更 | 服务:计算机软硬件、机械设备的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让;批发、零售:汽车、摩托车电子喷射系统及相关零部件、软件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 技术开发、咨询、服务:汽车、摩托车电子喷射系统及相关零部件、软件的批发、零售(上述涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品按国家相关规定办理)。 | 2018-12-20 |
高级管理人员备案 | 姓名: 施成保; 证件号码: ********; 职位: 副董事长
姓名: 曾俊豪; 证件号码: ********; 职位: 监事
姓名: 李智诚; 证件号码: ********; 职位: 董事长
姓名: 杨文义; 证件号码: ********; 职位: 董事兼总经理 | 姓名: 施成保; 证件号码: ********; 职位: 副董事长
姓名: 曾俊豪; 证件号码: ********; 职位: 监事
姓名: 李智诚; 证件号码: ********; 职位: 董事长
姓名: 杨文义; 证件号码: ********; 职位: 总经理
姓名: 郑友仁; 证件号码: ********; 职位: 董事 [退出]
姓名: 黄财顾; 证件号码: ********; 职位: 董事 [退出] | 2018-12-20 |
高级管理人员备案 | 姓名: 施成保; 证件号码: ********; 职位: 副董事长 [新增]
姓名: 曾俊豪; 证件号码: ********; 职位: 监事 [新增]
姓名: 李智诚; 证件号码: ********; 职位: 董事长
姓名: 杨文义; 证件号码: ********; 职位: 总经理 [新增]
姓名: 郑友仁; 证件号码: ********; 职位: 董事
姓名: 黄财顾; 证件号码: ********; 职位: 董事 | 姓名: 任立环; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长 [退出]
姓名: 李智诚; 证件号码: ********; 职位: 董事长
姓名: 谢俊弘; 证件号码: ********; 职位: 监事 [退出]
姓名: 郑友仁; 证件号码: ********; 职位: 董事
姓名: 陶俊卫; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [退出]
姓名: 黄财顾; 证件号码: ********; 职位: 董事
姓名: 龚大胜; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出] | 2018-11-12 |
投资人备案 | 企业名称: 杭州鑫悦动创业投资有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%
企业名称: 常州光星精机有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增] | 企业名称: 杭州鑫悦动创业投资有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%
企业名称: 天津市天波科达科技有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]
企业名称: 重庆卡马机电有限责任公司; 出资额: **万; 百分比: *% [退出] | 2018-11-12 |
高级管理人员备案 | 姓名: 任立环; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长
姓名: 李智诚; 证件号码: ********; 职位: 董事长 [新增]
姓名: 谢俊弘; 证件号码: ********; 职位: 监事
姓名: 郑友仁; 证件号码: ********; 职位: 董事 [新增]
姓名: 陶俊卫; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
姓名: 黄财顾; 证件号码: ********; 职位: 董事 [新增]
姓名: 龚大胜; 证件号码: ******************; 职位: 董事 | 姓名: 丁学文; 证件号码: ********; 职位: 董事 [退出]
姓名: 任立环; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长
姓名: 张鹏; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
姓名: 李英仁; 证件号码: ********; 职位: 董事长 [退出]
姓名: 谢俊弘; 证件号码: ********; 职位: 监事
姓名: 陶俊卫; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
姓名: 龚大胜; 证件号码: ******************; 职位: 董事 | 2017-04-21 |
法定代表人变更 | 李智诚 | 李英仁 | 2017-04-21 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********16288G | 注册号:********55105
组织机构代码证:******** | 2016-04-25 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人): 李英仁;
组织机构: 丁学文 职务: 董事;
龚大胜 职务: 董事;
李英仁 职务: 董事长;
任立环 职务: 副董事长;
陶俊卫 职务: 总经理;
谢俊弘 职务: 监事;
张鹏 职务: 董事; | 法定代表人(负责人): 林世强;
组织机构: 丁学文 职务: 董事;
龚大胜 职务: 董事;
林世强 职务: 董事长;
任立环 职务: 副董事长;
陶俊卫 职务: 总经理;
谢俊弘 职务: 监事;
张鹏 职务: 董事; | 2016-04-25 |
| 统一社会信用代码:9********16288G | 注册号:********55105
组织机构代码证:******** | 2016-04-25 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人(负责人): 李英仁; 组织机构: 丁学文 职务: 董事; 龚大胜 职务: 董事; 李英仁 职务: 董事长; 任立环 职务: 副董事长; 陶俊卫 职务: 总经理; 谢俊弘 职务: 监事; 张鹏 职务: 董事; | 法定代表人(负责人): 林世强;
组织机构: 丁学文 职务: 董事; 龚大胜 职务: 董事; 林世强 职务: 董事长; 任立环 职务: 副董事长; 陶俊卫 职务: 总经理; 谢俊弘 职务: 监事; 张鹏 职务: 董事;
| 2016-04-25 |