变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
许可经营 | 无 | 电影放映单位设立;图书报纸期刊零售;音像制品零售;预包装食品、散装食品的零售;小吃制售。 | 2018-09-05 |
一般经营项目 | 投资电影院项目(不含电影放映,具体项目另行申报);投资影视剧项目(不含电影放映、制作,具体项目另行申报);影视设备的研发及销售;从事广告业务;会展策划;自有物业租赁;国内贸易。 | 从事广告业务;自有房屋租赁。 | 2018-09-05 |
- | 无 | 电影放映单位设立;图书报纸期刊零售;音像制品零售;预包装食品、散装食品的零售;小吃制售。 | 2018-09-05 |
- | 投资电影院项目(不含电影放映,具体项目另行申报);投资影视剧项目(不含电影放映、制作,具体项目另行申报);影视设备的研发及销售;从事广告业务;会展策划;自有物业租赁;国内贸易。 | 从事广告业务;自有房屋租赁。 | 2018-09-05 |
章程备案 | 2018-08-31 | 1900-01-01 | 2018-09-05 |
投资人 | 齐炼 37.32(万元)18.66%
李振亚 4(万元)2%
徐新华 93.34(万元)46.67%
庞海燕 65.34(万元)32.67% | 李振亚 4(万元)2%
饶良虎 93.34(万元)46.67%
易建平 65.34(万元)32.67%
方锋 37.32(万元)18.66% | 2016-10-18 |
负责人 | 徐新华 | 饶良虎 | 2016-10-18 |
成员 | 徐新华 | 饶良虎 | 2016-10-18 |
投资人变更 | 股东名称:齐炼、出资额:37.320000、出资比例:18.660000; [新增]
股东名称:徐新华、出资额:93.340000、出资比例:46.670000; [新增]
股东名称:庞海燕、出资额:65.340000、出资比例:32.670000; [新增]
股东名称:李振亚、出资额:4、出资比例:2; | 股东名称:李振亚、出资额:4、出资比例:2;
股东名称:饶良虎、出资额:93.340000、出资比例:46.670000; [退出]
股东名称:易建平、出资额:65.340000、出资比例:32.670000; [退出]
股东名称:方锋、出资额:37.320000、出资比例:18.660000; [退出] | 2016-10-18 |
负责人变更 | 股东:齐炼;
总经理:徐新华;
股东:徐新华;
股东:庞海燕;
法定代表人:徐新华;
监事:庞海燕;
董事长:徐新华;
股东:李振亚; | 股东:李振亚;
董事长:饶良虎;
监事:易建平;
总经理:饶良虎;
股东:饶良虎;
股东:易建平;
股东:方锋;
法定代表人:饶良虎; | 2016-10-18 |
高级管理人员备案 | 监事:庞海燕 [新增]
执行董事:徐新华 [新增]
总经理:徐新华 [新增] | 监事:易建平 [退出]
总经理:饶良虎 [退出]
执行董事:饶良虎 [退出] | 2016-10-18 |
董事长或执行董事成员 | 徐新华(执行董事) [新增] | 饶良虎(执行董事) [退出] | 2016-10-18 |
高管人员 | 徐新华(总经理) [新增] | 饶良虎(总经理) [退出] | 2016-10-18 |
投资人变更 | 名称:庞海燕,出资额:65.34,出资比例:32.67 [新增]
名称:徐新华,出资额:93.34,出资比例:46.67 [新增]
名称:李振亚,出资额:4,出资比例:2
名称:齐炼,出资额:37.32,出资比例:18.66 [新增] | 名称:李振亚,出资额:4,出资比例:2
名称:饶良虎,出资额:93.34,出资比例:46.67 [退出]
名称:易建平,出资额:65.34,出资比例:32.67 [退出]
名称:方锋,出资额:37.32,出资比例:18.66 [退出] | 2016-10-18 |
监事信息 | 庞海燕(监事) [新增] | 易建平(监事) [退出] | 2016-10-18 |
股东 | 徐新华 93.3400(万元) 46.6700% [新增]
李振亚 4(万元) 2%
庞海燕 65.3400(万元) 32.6700% [新增]
齐炼 37.3200(万元) 18.6600% [新增] | 李振亚 4(万元) 2%
饶良虎 93.3400(万元) 46.6700% [退出]
易建平 65.3400(万元) 32.6700% [退出]
方锋 37.3200(万元) 18.6600% [退出] | 2016-10-18 |
董事成员 | 徐新华(总经理) [新增]
庞海燕(监事) [新增]
徐新华(执行(常务)董事) [新增] | 易建平(监事) [退出]
饶良虎(总经理) [退出]
饶良虎(执行(常务)董事) [退出] | 2016-10-18 |
高管人员 | 徐新华(总经理) [新增]
庞海燕(监事) [新增]
徐新华(执行(常务)董事) [新增] | 易建平(监事) [退出]
饶良虎(总经理) [退出]
饶良虎(执行(常务)董事) [退出] | 2016-10-18 |
监事成员 | 徐新华(总经理) [新增]
庞海燕(监事) [新增]
徐新华(执行(常务)董事) [新增] | 易建平(监事) [退出]
饶良虎(总经理) [退出]
饶良虎(执行(常务)董事) [退出] | 2016-10-18 |
法定代表人 | 徐新华 | 饶良虎 | 2016-10-18 |
监事成员 | 徐新华(总经理) 庞海燕(监事) 徐新华(执行(常务)董事) | 易建平(监事) 饶良虎(总经理) 饶良虎(执行(常务)董事) | 2016-10-18 |
高管人员 | 徐新华(总经理) 庞海燕(监事) 徐新华(执行(常务)董事) | 易建平(监事) 饶良虎(总经理) 饶良虎(执行(常务)董事) | 2016-10-18 |
董事成员 | 徐新华(总经理) 庞海燕(监事) 徐新华(执行(常务)董事) | 易建平(监事) 饶良虎(总经理) 饶良虎(执行(常务)董事) | 2016-10-18 |
股东(投资人) | 徐新华 93.3400(万元) 46.6700% 李振亚 4(万元) 2% 庞海燕 65.3400(万元) 32.6700% 齐炼 37.3200(万元) 18.6600% | 李振亚 4(万元) 2% 饶良虎 93.3400(万元) 46.6700% 易建平 65.3400(万元) 32.6700% 方锋 37.3200(万元) 18.6600% | 2016-10-18 |
成员 | 李振亚
4(万元)2%
庞海燕
65.34(万元)32.67%
齐炼
37.32(万元)18.66%
徐新华
93.34(万元)46.67% | 李振亚
4(万元)2%
饶良虎
93.34(万元)46.67%
易建平
65.34(万元)32.67%
方锋
37.32(万元)18.66% | 2016-10-18 |
成员 | 徐新华(总经理),庞海燕(监事),徐新华(执行董事) | 饶良虎(总经理),易建平(监事),饶良虎(执行董事) | 2016-10-18 |
审批项目 | 《卫生许可证》 无 《餐饮服务许可证》 无 《出版物经营许可证》 无 《建设项目环境影响审查批复》 无 《建设工程消防验收意见书》 无 《食品流通许可证》 无 《电影放映经营许可证》 无 | 《建设工程消防验收意见书》 无 《卫生许可证》 无 《出版物经营许可证》 无 《电影放映经营许可证》 无 《餐饮服务许可证》 无 | 2016-05-09 |
审批项目 | 《卫生许可证》 无 《餐饮服务许可证》 无 《出版物经营许可证》 无 《建设项目环境影响审查批复》 无 《建设工程消防验收意见书》 无 《食品流通许可证》 无 《电影放映经营许可证》 无 | 《建设工程消防验收意见书》 无 《卫生许可证》 无 《出版物经营许可证》 无 《电影放映经营许可证》 无 《餐饮服务许可证》 无 | 2016-05-09 |
其他事项备案 | 审批文件名称:《卫生许可证》、审批文件号:无;审批文件名称:《电影放映经营许可证》、审批文件号:无;审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:无;审批文件名称:《出版物经营许可证》、审批文件号:无;审批文件名称:《餐饮服务许可证》、审批文件号:无;审批文件名称:《建设工程消防验收意见书》、审批文件号:无;审批文件名称:《食品流通许可证》、审批文件号:无; | 审批文件名称:《出版物经营许可证》、审批文件号:无;审批文件名称:《电影放映经营许可证》、审批文件号:无;审批文件名称:《卫生许可证》、审批文件号:无;审批文件名称:《建设工程消防验收意见书》、审批文件号:无;审批文件名称:《餐饮服务许可证》、审批文件号:无; | 2016-05-09 |
审批项目 | 《卫生许可证》《食品流通许可证》《建设工程消防验收意见书》《餐饮服务许可证》《出版物经营许可证》《建设项目环境影响审查批复》《电影放映经营许可证》 | 《出版物经营许可证》《餐饮服务许可证》《建设工程消防验收意见书》《卫生许可证》《电影放映经营许可证》 | 2016-05-09 |
住所 | 深圳市光明新区公明街道田寮社区田富路28号A栋三楼 | 深圳市光明新区公明街道田寮社区田富路一号A栋三楼 | 2016-05-09 |