广州光鼎科技有限公司,办公室地址位于中国的南大门羊城广州,广州中新广州知识城凤凰三路8号2号楼2401房,我公司主要提供自然科学研究和试验发展;健康科学项目研究、开发;工程和技术基础科学研究服务;材料科学研究、技术开发;网络技术的研究、开发;医学研究和试验发展;生物医疗技术研究;药品研发;贵金属检测服务;建筑材料检验服务;生物技术推广服务;新材料技术推广服务;节能技术推广服务;环保技术推广服务;生物防治技术推广服务;(依法须经批准的...
联系方式
其他联系方式
座机号码 | 020-83340402 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 广州光鼎科技有限公司 |
简称: | 光鼎 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 自然科学研究和试验发展;健康科学项目研究、开发;工程和技术基础科学研究服务;材料科学研究、技术开发;网络技术的研究、开发;医学研究和试验发展;生物医疗技术研究;药品研发;贵金属检测服务;建筑材料检验服务;生物技术推广服务;新材料技术推广服务;节能技术推广服务;环保技术推广服务;生物防治技术推广服务;(依法须经批准的... |
营业执照号码: | 440108000134688 |
发证机关: | 广州市市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2016年06月13日 |
注册资本: | 20000 (万元) |
所属分类: | 科学研究、技术服务和地质勘查业 » 天河区科学研究、技术服务和地质勘查业 |
所属城市: | 广州企业网 » 天河区 » 天河区凤凰 |
顺企编码: | 26177126 |
广州光鼎科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
光鼎国际控股集团有限公司 | 95% | 人民币20000.0万元 |
广州万铷意投资合伙企业(有限合伙) | 5% | 人民币1052.63万元 |
广州光鼎科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2021-08-04 |
住所变更 | 广州市黄埔区中新广州知识城亿创街1号406房之648 | 广州中新广州知识城凤凰三路8号2号楼2401房 | 2021-08-04 |
工商登记联络员备案 | 周俊颖 | - | 2021-08-04 |
监事备案 | 陈连环 [新增] | 陈智伟 [退出] | 2021-04-16 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2020-08-14 |
董事备案 | 李振纲 王仲明 陈昭凤 [新增] | 黄雅 [退出] 李振纲 王仲明 | 2020-08-14 |
监事备案 | 陈智伟 | 陈智伟 刘龙 [退出] | 2020-08-14 |
法定代表人变更 | 陈昭凤 | 黄雅 | 2020-08-14 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) | 2018-07-20 |
股东变更 | 光鼎国际控股集团有限公司; 广州万铷意投资合伙企业(有限合伙); [新增] | 光鼎国际控股集团有限公司; | 2018-07-20 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-07-20 |
资金数额变更 | 21052.6300 (单位:万元)( + 5.26315% ) | 20000 (单位:万元) | 2018-07-20 |
组织机构备案 | 陈智伟,监事,选举, [新增] 黄雅,董事长,选举,是 [新增] 李振纲,董事兼经理,选举, [新增] 刘龙,监事,选举, [新增] 王仲明,董事,选举, [新增] | 黄雅,执行董事兼经理,任命,是 [退出] 刘龙,监事,任命, [退出] | 2017-12-26 |
监事备案 | 陈智伟,监事,选举, [新增] 黄雅,董事长,选举,是 [新增] 李振纲,董事兼经理,选举, [新增] 刘龙,监事,选举, [新增] 王仲明,董事,选举, [新增] | 黄雅,执行董事兼经理,任命,是 [退出] 刘龙,监事,任命, [退出] | 2017-12-26 |
董事备案 | 陈智伟,监事,选举, [新增] 黄雅,董事长,选举,是 李振纲,董事兼经理,选举, [新增] 刘龙,监事,选举, 王仲明,董事,选举, [新增] | 黄雅,执行董事兼经理,任命,是 刘龙,监事,任命, | 2017-12-26 |
监事备案 | 陈智伟(监事) [新增] 黄雅(董事长) 李振纲(董事兼经理) [新增] 刘龙(监事) 王仲明(董事) [新增] | 黄雅(执行董事兼经理) 刘龙(监事) | 2017-12-26 |
组织机构备案 | 陈智伟(监事) [新增] 黄雅(董事长) 李振纲(董事兼经理) [新增] 刘龙(监事) 王仲明(董事) [新增] | 黄雅(执行董事兼经理) 刘龙(监事) | 2017-12-26 |
董事备案 | 陈智伟(监事) [新增] 黄雅(董事长) [新增] 李振纲(董事兼经理) [新增] 刘龙(监事) 王仲明(董事) [新增] | 黄雅(执行董事兼经理) [退出] 刘龙(监事) | 2017-12-26 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-12-25 |
名称变更 | 广州光鼎科技集团有限公司 | 广州光鼎科技有限公司 | 2017-12-25 |
营业期限变更 | 2016-06-13 至 | 2016-06-13 至 2019-04-29 | 2017-12-25 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-10-26 |
股东名称变更 | 光鼎国际控股集团有限公司 ; [名称变更] | 广州市光鼎矿业有限公司 ; | 2017-10-26 |
广州光鼎科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
刘龙 | 监事 |
黄雅 | 执行董事兼总经理 |
广州光鼎科技有限公司的专利证书
CN106601917A | 发明公布 | 2017-04-26 | 一种无铅有机无机阳离子共同杂化钙钛矿材料及其薄膜的制备方法 | 基本电气元件 | 马瑞新;王成彦;李士娜;武东;赵卫爽;马梓瑞 |
广州光鼎科技有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
广州二鼒投资有限公司 | 王乐平 | 广州市越秀区德政北路401-409号723A房(仅限办公用途) |
本页是 [广州光鼎科技有限公司] 在顺企网广州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
- 潮州科学研究、技术服务和地质勘查业黄页
- 东莞科学研究、技术服务和地质勘查业黄页
- 佛山科学研究、技术服务和地质勘查业黄页
- 河源科学研究、技术服务和地质勘查业黄页
- 惠州科学研究、技术服务和地质勘查业黄页
- 江门科学研究、技术服务和地质勘查业黄页
- 揭阳科学研究、技术服务和地质勘查业黄页
- 茂名科学研究、技术服务和地质勘查业黄页
- 梅州科学研究、技术服务和地质勘查业黄页
- 清远科学研究、技术服务和地质勘查业黄页
- 汕头科学研究、技术服务和地质勘查业黄页
- 汕尾科学研究、技术服务和地质勘查业黄页
- 韶关科学研究、技术服务和地质勘查业黄页
- 深圳科学研究、技术服务和地质勘查业黄页
- 阳江科学研究、技术服务和地质勘查业黄页
- 云浮科学研究、技术服务和地质勘查业黄页
- 湛江科学研究、技术服务和地质勘查业黄页
- 肇庆科学研究、技术服务和地质勘查业黄页
- 中山科学研究、技术服务和地质勘查业黄页
- 珠海科学研究、技术服务和地质勘查业黄页
- 上海科学研究、技术服务和地质勘查业黄页
- 北京科学研究、技术服务和地质勘查业黄页
- 杭州科学研究、技术服务和地质勘查业黄页
- 苏州科学研究、技术服务和地质勘查业黄页
- 成都科学研究、技术服务和地质勘查业黄页
- 重庆科学研究、技术服务和地质勘查业黄页
- 温州科学研究、技术服务和地质勘查业黄页
- 无锡科学研究、技术服务和地质勘查业黄页
- 天津科学研究、技术服务和地质勘查业黄页
- 宁波科学研究、技术服务和地质勘查业黄页
- 郑州科学研究、技术服务和地质勘查业黄页
- 石家庄科学研究、技术服务和地质勘查业黄页
- 福州科学研究、技术服务和地质勘查业黄页
- 烟台科学研究、技术服务和地质勘查业黄页
- 长沙科学研究、技术服务和地质勘查业黄页
- 金华科学研究、技术服务和地质勘查业黄页
- 武汉科学研究、技术服务和地质勘查业黄页
- 南京科学研究、技术服务和地质勘查业黄页
- 潍坊科学研究、技术服务和地质勘查业黄页
- 常州科学研究、技术服务和地质勘查业黄页